EP2418572 - Mobiles Endgerät und Ansteuerungsverfahren dafür [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 06.11.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 28.02.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.11.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 09.12.2020 [2020/50] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LG ELECTRONICS INC. 20, Yeouido-dong Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721 / KR | [N/P] |
Frühere [2012/07] | Für alle benannten Staaten LG ELECTRONICS INC. 20, Yeouido-dong Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721 / KR | Erfinder | 01 /
Honh, Jiyoung LG ELECTRONICS INC. 327-23 Gasan-dong Geumchun-ku Seoul 153-023 / KR | 02 /
Sekhar, Penugonda Chandra LG ELECTRONICS INC. 327-23 Gasan-dong Geumchun-ku Seoul 153-023 / KR | [2012/07] | Vertreter | Ter Meer Steinmeister & Partner Patentanwälte mbB Nymphenburger Straße 4 80335 München / DE | [N/P] |
Frühere [2013/20] | Ter Meer Steinmeister & Partner Mauerkircherstraße 45 DE-81679 München / DE | ||
Frühere [2012/07] | TER MEER - STEINMEISTER & PARTNER GbR Mauerkircherstraße 45 DE-81679 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11006437.5 | 04.08.2011 | [2012/07] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20100077926 | 12.08.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20100077926 | [2012/07] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2418572 | Datum: | 15.02.2012 | Sprache: | EN | [2012/07] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2418572 | Datum: | 23.12.2015 | Sprache: | EN | [2015/52] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.11.2015 | Klassifikation | IPC: | G06F3/048, H04M1/00 | [2012/07] | CPC: |
G06F3/04817 (EP,US);
H04M1/72469 (EP,KR,US);
G06F3/048 (KR);
G06F3/0481 (EP,US);
G06F3/0486 (EP,US);
G06F3/04883 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/11] |
Frühere [2012/07] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Mobiles Endgerät und Ansteuerungsverfahren dafür | [2012/07] | Englisch: | Mobile terminal and method of controlling the same | [2012/07] | Französisch: | Terminal mobile et son procédé de commande | [2012/07] | Prüfungsverfahren | 05.02.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/11] | 20.06.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 04.03.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.07.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2020/50] | 04.08.2020 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2020/50] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 04.03.2020 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.08.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.08.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.08.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 22.08.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 22.08.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 28.08.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 26.08.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.08.2020 | 10   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US5461710 (BLOOMFIELD MARC A [US], et al) [A] 4-9,12-15 * abstract ** column 8, line 26 - column 9, line 19; figures 5-9 *; | [I]US2005289476 (TOKKONEN TIMO [FI]) [I] 1-15 * abstract * * paragraph [0002] - paragraph [0008] * * paragraph [0021] - paragraph [0034]; figures 2-3C * * paragraph [0038] - paragraph [0042]; figures 5A-5C *; | [A]EP1760572 (SAP AG [DE]) [A] 1-15 * paragraph [0023]; figure 3 * * paragraph [0026] * * paragraph [0033] - paragraph [0034] * * paragraph [0039] * * paragraph [0042] - paragraph [0043]; figure 4 *; | [I]EP2045705 (LG ELECTRONICS INC [KR]) [I] 1-15 * abstract * * paragraph [0009] - paragraph [0014] * * paragraph [0097] - paragraph [0105]; figures 6, 7, 9-11 *; | [A] - DAN FRAKES, "Hands on with iOS 4 folders", INTERNET CITATION, (20100621), pages 1 - 8, URL: http://www.macworld.com/article/1152168/ios4folders.html, (20140627), XP002726352 [A] 4-9,12-15 * the whole document * | vom Anmelder | KR20100077926 |