EP2469054 - Antrieb mit einer Brennkraftmaschine und einer Expansionsmaschine mit Gasrückführung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.02.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 14.11.2018 [2018/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten AUDI AG 85045 Ingolstadt / DE | [2015/16] |
Frühere [2012/26] | Für alle benannten Staaten AUDI AG 85045 Ingolstadt / DE | Erfinder | 01 /
Reuss, Thomas Am alten Berg 3 74196 Neuenstadt / DE | 02 /
Fessler, Marc Holderstrasse 32 74246 Eberstadt / DE | 03 /
Dawidziak, Johannes Drosselstrasse 6 97950 Grossrinderfeld / DE | [2012/26] | Vertreter | Lehle, Josef AUDI AG Patentabteilung 85045 Ingolstadt / DE | [2012/26] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11009894.4 | 15.12.2011 | [2012/26] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20101056238 | 24.12.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102010056238 | [2012/26] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2469054 | Datum: | 27.06.2012 | Sprache: | DE | [2012/26] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2469054 | Datum: | 15.04.2015 | Sprache: | DE | [2015/16] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.05.2012 | Klassifikation | IPC: | F02B21/00, B60K6/12 | [2012/26] | CPC: |
B60K6/12 (EP,US);
F02B21/00 (EP,US);
B60K2006/123 (EP,US);
Y02T10/62 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/16] |
Frühere [2012/26] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Antrieb mit einer Brennkraftmaschine und einer Expansionsmaschine mit Gasrückführung | [2012/26] | Englisch: | Drive with a combustion engine and an expansion machine with gas recirculation | [2012/26] | Französisch: | Entraînement doté d'un moteur à combustion interne et machine d'expansion équipée d'un retour de gaz | [2012/26] | Prüfungsverfahren | 21.09.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.01.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/09] | 06.03.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 02.07.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.01.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.04.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.02.2015 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.03.2015 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.03.2015 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 06.03.2015 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 06.03.2013 | Einspruch (Einsprüche) | 18.01.2016 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2016/12] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.01.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 05.01.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 15.12.2011 | AL | 15.04.2015 | BG | 15.04.2015 | CY | 15.04.2015 | CZ | 15.04.2015 | DK | 15.04.2015 | EE | 15.04.2015 | ES | 15.04.2015 | FI | 15.04.2015 | HR | 15.04.2015 | LT | 15.04.2015 | LV | 15.04.2015 | MC | 15.04.2015 | MK | 15.04.2015 | MT | 15.04.2015 | NL | 15.04.2015 | PL | 15.04.2015 | RO | 15.04.2015 | RS | 15.04.2015 | SE | 15.04.2015 | SI | 15.04.2015 | SK | 15.04.2015 | SM | 15.04.2015 | TR | 15.04.2015 | NO | 15.07.2015 | GR | 16.07.2015 | IS | 15.08.2015 | PT | 17.08.2015 | IE | 15.12.2015 | LU | 15.12.2015 | BE | 31.12.2015 | CH | 31.12.2015 | LI | 31.12.2015 | [2018/46] |
Frühere [2018/31] | HU | 15.12.2011 | |
BG | 15.04.2015 | ||
CY | 15.04.2015 | ||
CZ | 15.04.2015 | ||
DK | 15.04.2015 | ||
EE | 15.04.2015 | ||
ES | 15.04.2015 | ||
FI | 15.04.2015 | ||
HR | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
MC | 15.04.2015 | ||
MK | 15.04.2015 | ||
MT | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
PL | 15.04.2015 | ||
RO | 15.04.2015 | ||
RS | 15.04.2015 | ||
SE | 15.04.2015 | ||
SI | 15.04.2015 | ||
SK | 15.04.2015 | ||
SM | 15.04.2015 | ||
TR | 15.04.2015 | ||
NO | 15.07.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
IE | 15.12.2015 | ||
LU | 15.12.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
CH | 31.12.2015 | ||
LI | 31.12.2015 | ||
Frühere [2017/38] | HU | 15.12.2011 | |
BG | 15.04.2015 | ||
CY | 15.04.2015 | ||
CZ | 15.04.2015 | ||
DK | 15.04.2015 | ||
EE | 15.04.2015 | ||
ES | 15.04.2015 | ||
FI | 15.04.2015 | ||
HR | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
MC | 15.04.2015 | ||
MT | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
PL | 15.04.2015 | ||
RO | 15.04.2015 | ||
RS | 15.04.2015 | ||
SE | 15.04.2015 | ||
SI | 15.04.2015 | ||
SK | 15.04.2015 | ||
SM | 15.04.2015 | ||
TR | 15.04.2015 | ||
NO | 15.07.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
IE | 15.12.2015 | ||
LU | 15.12.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
CH | 31.12.2015 | ||
LI | 31.12.2015 | ||
Frühere [2016/46] | CZ | 15.04.2015 | |
DK | 15.04.2015 | ||
EE | 15.04.2015 | ||
ES | 15.04.2015 | ||
FI | 15.04.2015 | ||
HR | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
MC | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
PL | 15.04.2015 | ||
RO | 15.04.2015 | ||
RS | 15.04.2015 | ||
SI | 15.04.2015 | ||
SK | 15.04.2015 | ||
NO | 15.07.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
IE | 15.12.2015 | ||
LU | 15.12.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
CH | 31.12.2015 | ||
LI | 31.12.2015 | ||
Frühere [2016/45] | CZ | 15.04.2015 | |
DK | 15.04.2015 | ||
EE | 15.04.2015 | ||
ES | 15.04.2015 | ||
FI | 15.04.2015 | ||
HR | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
MC | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
PL | 15.04.2015 | ||
RO | 15.04.2015 | ||
RS | 15.04.2015 | ||
SI | 15.04.2015 | ||
SK | 15.04.2015 | ||
NO | 15.07.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
IE | 15.12.2015 | ||
LU | 15.12.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
Frühere [2016/34] | CZ | 15.04.2015 | |
DK | 15.04.2015 | ||
EE | 15.04.2015 | ||
ES | 15.04.2015 | ||
FI | 15.04.2015 | ||
HR | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
MC | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
PL | 15.04.2015 | ||
RO | 15.04.2015 | ||
RS | 15.04.2015 | ||
SI | 15.04.2015 | ||
SK | 15.04.2015 | ||
NO | 15.07.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
LU | 15.12.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
Frühere [2016/33] | CZ | 15.04.2015 | |
DK | 15.04.2015 | ||
EE | 15.04.2015 | ||
ES | 15.04.2015 | ||
FI | 15.04.2015 | ||
HR | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
MC | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
PL | 15.04.2015 | ||
RO | 15.04.2015 | ||
RS | 15.04.2015 | ||
SI | 15.04.2015 | ||
SK | 15.04.2015 | ||
NO | 15.07.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
Frühere [2016/24] | CZ | 15.04.2015 | |
DK | 15.04.2015 | ||
EE | 15.04.2015 | ||
ES | 15.04.2015 | ||
FI | 15.04.2015 | ||
HR | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
PL | 15.04.2015 | ||
RO | 15.04.2015 | ||
RS | 15.04.2015 | ||
SI | 15.04.2015 | ||
SK | 15.04.2015 | ||
NO | 15.07.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
Frühere [2016/10] | CZ | 15.04.2015 | |
DK | 15.04.2015 | ||
EE | 15.04.2015 | ||
ES | 15.04.2015 | ||
FI | 15.04.2015 | ||
HR | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
PL | 15.04.2015 | ||
RO | 15.04.2015 | ||
RS | 15.04.2015 | ||
SK | 15.04.2015 | ||
NO | 15.07.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
Frühere [2016/09] | DK | 15.04.2015 | |
EE | 15.04.2015 | ||
ES | 15.04.2015 | ||
FI | 15.04.2015 | ||
HR | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
RS | 15.04.2015 | ||
NO | 15.07.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
Frühere [2016/07] | DK | 15.04.2015 | |
ES | 15.04.2015 | ||
FI | 15.04.2015 | ||
HR | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
RS | 15.04.2015 | ||
NO | 15.07.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
Frühere [2015/50] | ES | 15.04.2015 | |
FI | 15.04.2015 | ||
HR | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
RS | 15.04.2015 | ||
NO | 15.07.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
Frühere [2015/49] | ES | 15.04.2015 | |
FI | 15.04.2015 | ||
HR | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
RS | 15.04.2015 | ||
NO | 15.07.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
Frühere [2015/42] | NL | 15.04.2015 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]DE19600910 (AUGUSTIN ULRICH DR ING [DE]) [Y] 1-12 * column 2, line 66 - column 3, line 15; figure 1 *; | [Y]DE102007059145 (DEUTZ AG [DE]) [Y] 1-12 * paragraph [0016] *; | [A]DE102007033693 (KNORR BREMSE SYSTEME [DE]) [A] 1-12 * paragraph [0065] *; | [Y]FR2831609 (PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA [FR]) [Y] 1-12 * page 6, line 24 - line 26; figure 4 *; | [Y]DE102008008723 (KNORR BREMSE SYSTEME [DE]) [Y] 1-12 * figure 1 *; | [A]GB2428653 (MA THOMAS TSOI HEI [GB]) [A] 1-12 * abstract * | vom Anmelder | WO2004106713 | US2006052930 | WO2009036992 | EP1308614 | FR2836181 |