EP2351978 - Doppelrohr-Wärmetauscher mit Vibrationsminderung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 28.11.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.11.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 31.12.2014 [2015/01] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20, Yeouido-dong Youngdungpo-gu Seoul 150-721 / KR | [N/P] |
Frühere [2011/31] | Für alle benannten Staaten LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20, Yeouido-dong Youngdungpo-gu Seoul 150-721 / KR | Erfinder | 01 /
Kim, Hongseong 60-39 Gasan-Dong, Geumcheon-Gu 153-801 Seoul / KR | 02 /
Lee, Sangyeul 60-39 Gasan-Dong, Geumcheon-Gu 153-801 Seoul / KR | 03 /
Sa, Yongcheol 60-39 Gasan-Dong, Geumcheon-Gu 153-801 Seoul / KR | 04 /
Lee, Hanchoon 60-39 Gasan-Dong, Geumcheon-Gu 153-801 Seoul / KR | [2011/31] | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Frühere [2011/31] | Vossius & Partner Siebertstrasse 4 81675 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11150196.1 | 05.01.2011 | [2011/31] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20100002373 | 11.01.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20100002373 | [2011/31] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2351978 | Datum: | 03.08.2011 | Sprache: | EN | [2011/31] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2351978 | Datum: | 31.10.2012 | Sprache: | EN | [2012/44] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.09.2012 | Klassifikation | IPC: | F28D7/10 | [2011/31] | CPC: |
F28D7/106 (EP,US);
F28F2240/00 (EP,US);
F28F2265/30 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2011/31] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Doppelrohr-Wärmetauscher mit Vibrationsminderung | [2011/31] | Englisch: | Pipe in pipe heat exchanger with vibration reduction | [2011/31] | Französisch: | Échangeur de chaleur à tubes doubles avec un mécanisme de réduction des vibrations | [2011/31] | Prüfungsverfahren | 01.02.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/31] | 24.04.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 01.08.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2015/01] | 27.08.2014 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2015/01] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.01.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.01.2014 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]DE202007010274U (BSH BOSCH SIEMENS HAUSGERAETE [DE]) [X] 1,2,13-15 * the whole document *; | [X]EP1840495 (T RAD CO LTD [JP]) [X] 1,2,13,14 * figures 1-4 *; | [X]JP2009210224 (HITACHI CABLE) [X] 1,3,13,14 * abstract *; | [XI]DE917009 (MANNESMANN AG) [X] 1,4-7,13,14 * the whole document * [I] 8; | [XA]EP1431693 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]) [X] 1,4,13,14 * abstract * [A] 5-8; | [XA]DE19624030 (KME SCHMOELE GMBH [DE]) [X] 1,4,13,14 * column 4, lines 5-26; figures 8-9; claims 3,6-12 * * column 3, lines 10-15 * [A] 9-12; | [XA]FR362995 (PAUL DETERMES [FR]) [X] 1,4,13,14 * the whole document * [A] 9; | [A]FR2608264 (BRACON DANIEL [FR]) [A] 4 * abstract *; | [A]CA2499865 (RYBAK MILAN [CA]) [A] 4 * figures 1-11 * |