12.10.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 14.11.2018 [2018/46] |
29.06.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 01.08.2018 [2018/31] |
13.10.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 15.11.2017 [2017/46] |
08.09.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 11.10.2017 [2017/41] |
01.09.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 04.10.2017 [2017/40] |
25.08.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 27.09.2017 [2017/39] |
18.08.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.09.2017 [2017/38] |
16.12.2016 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 18.01.2017 [2017/03] |
19.02.2016 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 23.03.2016 [2016/12] |
15.01.2016 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 17.02.2016 [2016/07] |
16.10.2015 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 18.11.2015 [2015/47] |
18.09.2015 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 21.10.2015 [2015/43] |
04.09.2015 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 07.10.2015 [2015/41] |
21.08.2015 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 23.09.2015 [2015/39] |
07.08.2015 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 09.09.2015 [2015/37] |
31.07.2015 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 02.09.2015 [2015/36] |
24.07.2015 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 26.08.2015 [2015/35] |
22.05.2015 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 24.06.2015 [2015/26] |
08.05.2015 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 10.06.2015 [2015/24] |
01.05.2015 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 03.06.2015 [2015/23] |
24.04.2015 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 27.05.2015 [2015/22] |
17.04.2015 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.05.2015 [2015/21] |
10.04.2015 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 13.05.2015 [2015/20] |
03.10.2014 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 29.10.2014 [2014/44] |
23.09.2014 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
23.09.2014 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
19.09.2014 |
Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
|
21.05.2014 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
05.02.2014 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
15.02.2013 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
06.02.2013 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
05.10.2012 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
05.10.2012 |
Erster Prüfungsbericht |
|
10.08.2012 |
Änderung - Erfinder |
veröffentlicht am 12.09.2012 [2012/37] |
17.07.2012 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 18.07.2012 [2012/29] |
15.06.2012 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 18.07.2012 [2012/29] |
14.11.2011 |
Änderung durch den Anmelder |
|