EP2479649 - Zusammenklappbare maus [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 25.05.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 16.06.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 14.02.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Giga-Byte Technology Co., Ltd. No. 6, Bao Chiang Rd. Hsin-Tien Dist. New Taipei City 231 / TW | [N/P] |
Frühere [2017/29] | Für alle benannten Staaten Giga-Byte Technology Co., Ltd. No. 6, Bao Chiang Rd Hsin-Tien Dist. New Taipei City 231 / TW | ||
Frühere [2013/49] | Für alle benannten Staaten Giga-Byte Technology Co., Ltd. No. 6, Bau Chiang Rd Hsin-Tien Dist. New Taipei City 231 / TW | ||
Frühere [2012/30] | Für alle benannten Staaten Giga-Byte Technology No. 6 Bao Chiang Road Hsin Tien Taipei Hsien 231 Taipei County 231 / TW | Erfinder | 01 /
Chen, Shu-I Giga-Byte Technology No.6, Bau Chiang Road Hsin-Tien, Taipei Hsien 231 Taipei County / TW | 02 /
Ma, Mou-Ming Giga-Byte Technology No.6, Bau Chiang Road Hsin-Tien, Taipei Hsien 231 Taipei County / TW | [2012/30] | Vertreter | Becker Kurig & Partner Patentanwälte mbB Bavariastraße 7 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [2017/29] | Becker Kurig Straus Patentanwälte Bavariastrasse 7 80336 München / DE | ||
Frühere [2012/30] | Schwerbrock, Florian, et al Danziger Straße 35a 20099 Hamburg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11151404.8 | 19.01.2011 | [2012/30] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2479649 | Datum: | 25.07.2012 | Sprache: | EN | [2012/30] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2479649 | Datum: | 19.07.2017 | Sprache: | EN | [2017/29] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.07.2011 | Klassifikation | IPC: | G06F3/0354 | [2017/09] | CPC: |
G06F3/03543 (EP);
G06F2203/0333 (EP)
|
Frühere IPC [2012/30] | G06F3/033 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/29] |
Frühere [2012/30] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Zusammenklappbare maus | [2012/30] | Englisch: | Foldable mouse | [2012/30] | Französisch: | Souris d'ordinateur du type pliable | [2012/30] | Prüfungsverfahren | 12.01.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/09] | 18.01.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 03.06.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.10.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.02.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.06.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.06.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 07.06.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 03.06.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 20.04.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/26] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.12.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.01.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.01.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 11.01.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 11.01.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 19.01.2011 | AL | 19.07.2017 | AT | 19.07.2017 | CY | 19.07.2017 | CZ | 19.07.2017 | DK | 19.07.2017 | EE | 19.07.2017 | ES | 19.07.2017 | FI | 19.07.2017 | HR | 19.07.2017 | IT | 19.07.2017 | LT | 19.07.2017 | LV | 19.07.2017 | MC | 19.07.2017 | MK | 19.07.2017 | NL | 19.07.2017 | PL | 19.07.2017 | PT | 19.07.2017 | RO | 19.07.2017 | RS | 19.07.2017 | SE | 19.07.2017 | SI | 19.07.2017 | SK | 19.07.2017 | SM | 19.07.2017 | TR | 19.07.2017 | BG | 19.10.2017 | NO | 19.10.2017 | GR | 20.10.2017 | IS | 19.11.2017 | GB | 19.01.2018 | IE | 19.01.2018 | LU | 19.01.2018 | MT | 19.01.2018 | BE | 31.01.2018 | CH | 31.01.2018 | LI | 31.01.2018 | [2020/33] |
Frühere [2020/31] | HU | 19.01.2011 | |
AT | 19.07.2017 | ||
CY | 19.07.2017 | ||
CZ | 19.07.2017 | ||
DK | 19.07.2017 | ||
EE | 19.07.2017 | ||
ES | 19.07.2017 | ||
FI | 19.07.2017 | ||
HR | 19.07.2017 | ||
IT | 19.07.2017 | ||
LT | 19.07.2017 | ||
LV | 19.07.2017 | ||
MC | 19.07.2017 | ||
MK | 19.07.2017 | ||
NL | 19.07.2017 | ||
PL | 19.07.2017 | ||
PT | 19.07.2017 | ||
RO | 19.07.2017 | ||
RS | 19.07.2017 | ||
SE | 19.07.2017 | ||
SI | 19.07.2017 | ||
SK | 19.07.2017 | ||
SM | 19.07.2017 | ||
TR | 19.07.2017 | ||
BG | 19.10.2017 | ||
NO | 19.10.2017 | ||
GR | 20.10.2017 | ||
IS | 19.11.2017 | ||
GB | 19.01.2018 | ||
IE | 19.01.2018 | ||
LU | 19.01.2018 | ||
MT | 19.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
Frühere [2020/27] | HU | 19.01.2011 | |
AT | 19.07.2017 | ||
CZ | 19.07.2017 | ||
DK | 19.07.2017 | ||
EE | 19.07.2017 | ||
ES | 19.07.2017 | ||
FI | 19.07.2017 | ||
HR | 19.07.2017 | ||
IT | 19.07.2017 | ||
LT | 19.07.2017 | ||
LV | 19.07.2017 | ||
MC | 19.07.2017 | ||
NL | 19.07.2017 | ||
PL | 19.07.2017 | ||
PT | 19.07.2017 | ||
RO | 19.07.2017 | ||
RS | 19.07.2017 | ||
SE | 19.07.2017 | ||
SI | 19.07.2017 | ||
SK | 19.07.2017 | ||
SM | 19.07.2017 | ||
TR | 19.07.2017 | ||
BG | 19.10.2017 | ||
NO | 19.10.2017 | ||
GR | 20.10.2017 | ||
IS | 19.11.2017 | ||
GB | 19.01.2018 | ||
IE | 19.01.2018 | ||
LU | 19.01.2018 | ||
MT | 19.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
Frühere [2020/15] | AT | 19.07.2017 | |
CZ | 19.07.2017 | ||
DK | 19.07.2017 | ||
EE | 19.07.2017 | ||
ES | 19.07.2017 | ||
FI | 19.07.2017 | ||
HR | 19.07.2017 | ||
IT | 19.07.2017 | ||
LT | 19.07.2017 | ||
LV | 19.07.2017 | ||
MC | 19.07.2017 | ||
NL | 19.07.2017 | ||
PL | 19.07.2017 | ||
RO | 19.07.2017 | ||
RS | 19.07.2017 | ||
SE | 19.07.2017 | ||
SI | 19.07.2017 | ||
SK | 19.07.2017 | ||
SM | 19.07.2017 | ||
TR | 19.07.2017 | ||
BG | 19.10.2017 | ||
NO | 19.10.2017 | ||
GR | 20.10.2017 | ||
IS | 19.11.2017 | ||
GB | 19.01.2018 | ||
IE | 19.01.2018 | ||
LU | 19.01.2018 | ||
MT | 19.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
Frühere [2020/08] | AT | 19.07.2017 | |
CZ | 19.07.2017 | ||
DK | 19.07.2017 | ||
EE | 19.07.2017 | ||
ES | 19.07.2017 | ||
FI | 19.07.2017 | ||
HR | 19.07.2017 | ||
IT | 19.07.2017 | ||
LT | 19.07.2017 | ||
LV | 19.07.2017 | ||
MC | 19.07.2017 | ||
NL | 19.07.2017 | ||
PL | 19.07.2017 | ||
RO | 19.07.2017 | ||
RS | 19.07.2017 | ||
SE | 19.07.2017 | ||
SI | 19.07.2017 | ||
SK | 19.07.2017 | ||
SM | 19.07.2017 | ||
BG | 19.10.2017 | ||
NO | 19.10.2017 | ||
GR | 20.10.2017 | ||
IS | 19.11.2017 | ||
GB | 19.01.2018 | ||
IE | 19.01.2018 | ||
LU | 19.01.2018 | ||
MT | 19.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
Frühere [2019/30] | AT | 19.07.2017 | |
CZ | 19.07.2017 | ||
DK | 19.07.2017 | ||
EE | 19.07.2017 | ||
ES | 19.07.2017 | ||
FI | 19.07.2017 | ||
HR | 19.07.2017 | ||
IT | 19.07.2017 | ||
LT | 19.07.2017 | ||
LV | 19.07.2017 | ||
MC | 19.07.2017 | ||
NL | 19.07.2017 | ||
PL | 19.07.2017 | ||
RO | 19.07.2017 | ||
RS | 19.07.2017 | ||
SE | 19.07.2017 | ||
SI | 19.07.2017 | ||
SK | 19.07.2017 | ||
SM | 19.07.2017 | ||
BG | 19.10.2017 | ||
NO | 19.10.2017 | ||
GR | 20.10.2017 | ||
IS | 19.11.2017 | ||
GB | 19.01.2018 | ||
IE | 19.01.2018 | ||
LU | 19.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
Frühere [2019/09] | AT | 19.07.2017 | |
CZ | 19.07.2017 | ||
DK | 19.07.2017 | ||
EE | 19.07.2017 | ||
ES | 19.07.2017 | ||
FI | 19.07.2017 | ||
HR | 19.07.2017 | ||
IT | 19.07.2017 | ||
LT | 19.07.2017 | ||
LV | 19.07.2017 | ||
NL | 19.07.2017 | ||
PL | 19.07.2017 | ||
RO | 19.07.2017 | ||
RS | 19.07.2017 | ||
SE | 19.07.2017 | ||
SI | 19.07.2017 | ||
SK | 19.07.2017 | ||
SM | 19.07.2017 | ||
BG | 19.10.2017 | ||
NO | 19.10.2017 | ||
GR | 20.10.2017 | ||
IS | 19.11.2017 | ||
GB | 19.01.2018 | ||
IE | 19.01.2018 | ||
LU | 19.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
Frühere [2018/52] | AT | 19.07.2017 | |
CZ | 19.07.2017 | ||
DK | 19.07.2017 | ||
EE | 19.07.2017 | ||
ES | 19.07.2017 | ||
FI | 19.07.2017 | ||
HR | 19.07.2017 | ||
IT | 19.07.2017 | ||
LT | 19.07.2017 | ||
LV | 19.07.2017 | ||
NL | 19.07.2017 | ||
PL | 19.07.2017 | ||
RO | 19.07.2017 | ||
RS | 19.07.2017 | ||
SE | 19.07.2017 | ||
SI | 19.07.2017 | ||
SK | 19.07.2017 | ||
SM | 19.07.2017 | ||
BG | 19.10.2017 | ||
NO | 19.10.2017 | ||
GR | 20.10.2017 | ||
IS | 19.11.2017 | ||
GB | 19.01.2018 | ||
LU | 19.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
Frühere [2018/50] | AT | 19.07.2017 | |
CZ | 19.07.2017 | ||
DK | 19.07.2017 | ||
EE | 19.07.2017 | ||
ES | 19.07.2017 | ||
FI | 19.07.2017 | ||
HR | 19.07.2017 | ||
IT | 19.07.2017 | ||
LT | 19.07.2017 | ||
LV | 19.07.2017 | ||
NL | 19.07.2017 | ||
PL | 19.07.2017 | ||
RO | 19.07.2017 | ||
RS | 19.07.2017 | ||
SE | 19.07.2017 | ||
SI | 19.07.2017 | ||
SK | 19.07.2017 | ||
SM | 19.07.2017 | ||
BG | 19.10.2017 | ||
NO | 19.10.2017 | ||
GR | 20.10.2017 | ||
IS | 19.11.2017 | ||
GB | 19.01.2018 | ||
LU | 19.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
Frühere [2018/47] | AT | 19.07.2017 | |
CZ | 19.07.2017 | ||
DK | 19.07.2017 | ||
EE | 19.07.2017 | ||
ES | 19.07.2017 | ||
FI | 19.07.2017 | ||
HR | 19.07.2017 | ||
IT | 19.07.2017 | ||
LT | 19.07.2017 | ||
LV | 19.07.2017 | ||
NL | 19.07.2017 | ||
PL | 19.07.2017 | ||
RO | 19.07.2017 | ||
RS | 19.07.2017 | ||
SE | 19.07.2017 | ||
SI | 19.07.2017 | ||
SK | 19.07.2017 | ||
SM | 19.07.2017 | ||
BG | 19.10.2017 | ||
NO | 19.10.2017 | ||
GR | 20.10.2017 | ||
IS | 19.11.2017 | ||
LU | 19.01.2018 | ||
Frühere [2018/39] | AT | 19.07.2017 | |
CZ | 19.07.2017 | ||
DK | 19.07.2017 | ||
EE | 19.07.2017 | ||
ES | 19.07.2017 | ||
FI | 19.07.2017 | ||
HR | 19.07.2017 | ||
IT | 19.07.2017 | ||
LT | 19.07.2017 | ||
LV | 19.07.2017 | ||
NL | 19.07.2017 | ||
PL | 19.07.2017 | ||
RO | 19.07.2017 | ||
RS | 19.07.2017 | ||
SE | 19.07.2017 | ||
SI | 19.07.2017 | ||
SK | 19.07.2017 | ||
SM | 19.07.2017 | ||
BG | 19.10.2017 | ||
NO | 19.10.2017 | ||
GR | 20.10.2017 | ||
IS | 19.11.2017 | ||
Frühere [2018/24] | AT | 19.07.2017 | |
CZ | 19.07.2017 | ||
DK | 19.07.2017 | ||
EE | 19.07.2017 | ||
ES | 19.07.2017 | ||
FI | 19.07.2017 | ||
HR | 19.07.2017 | ||
IT | 19.07.2017 | ||
LT | 19.07.2017 | ||
LV | 19.07.2017 | ||
NL | 19.07.2017 | ||
PL | 19.07.2017 | ||
RO | 19.07.2017 | ||
RS | 19.07.2017 | ||
SE | 19.07.2017 | ||
SK | 19.07.2017 | ||
SM | 19.07.2017 | ||
BG | 19.10.2017 | ||
NO | 19.10.2017 | ||
GR | 20.10.2017 | ||
IS | 19.11.2017 | ||
Frühere [2018/23] | AT | 19.07.2017 | |
CZ | 19.07.2017 | ||
DK | 19.07.2017 | ||
EE | 19.07.2017 | ||
ES | 19.07.2017 | ||
FI | 19.07.2017 | ||
HR | 19.07.2017 | ||
LT | 19.07.2017 | ||
LV | 19.07.2017 | ||
NL | 19.07.2017 | ||
PL | 19.07.2017 | ||
RO | 19.07.2017 | ||
RS | 19.07.2017 | ||
SE | 19.07.2017 | ||
SK | 19.07.2017 | ||
BG | 19.10.2017 | ||
NO | 19.10.2017 | ||
GR | 20.10.2017 | ||
IS | 19.11.2017 | ||
Frühere [2018/21] | AT | 19.07.2017 | |
CZ | 19.07.2017 | ||
DK | 19.07.2017 | ||
ES | 19.07.2017 | ||
FI | 19.07.2017 | ||
HR | 19.07.2017 | ||
LT | 19.07.2017 | ||
LV | 19.07.2017 | ||
NL | 19.07.2017 | ||
PL | 19.07.2017 | ||
RS | 19.07.2017 | ||
SE | 19.07.2017 | ||
BG | 19.10.2017 | ||
NO | 19.10.2017 | ||
GR | 20.10.2017 | ||
IS | 19.11.2017 | ||
Frühere [2018/12] | AT | 19.07.2017 | |
ES | 19.07.2017 | ||
FI | 19.07.2017 | ||
HR | 19.07.2017 | ||
LT | 19.07.2017 | ||
LV | 19.07.2017 | ||
NL | 19.07.2017 | ||
PL | 19.07.2017 | ||
RS | 19.07.2017 | ||
SE | 19.07.2017 | ||
BG | 19.10.2017 | ||
NO | 19.10.2017 | ||
GR | 20.10.2017 | ||
IS | 19.11.2017 | ||
Frühere [2018/11] | AT | 19.07.2017 | |
ES | 19.07.2017 | ||
FI | 19.07.2017 | ||
HR | 19.07.2017 | ||
LT | 19.07.2017 | ||
NL | 19.07.2017 | ||
PL | 19.07.2017 | ||
RS | 19.07.2017 | ||
SE | 19.07.2017 | ||
BG | 19.10.2017 | ||
NO | 19.10.2017 | ||
GR | 20.10.2017 | ||
IS | 19.11.2017 | ||
Frühere [2018/10] | AT | 19.07.2017 | |
FI | 19.07.2017 | ||
HR | 19.07.2017 | ||
LT | 19.07.2017 | ||
NL | 19.07.2017 | ||
RS | 19.07.2017 | ||
SE | 19.07.2017 | ||
NO | 19.10.2017 | ||
Frühere [2018/09] | FI | 19.07.2017 | |
LT | 19.07.2017 | ||
NL | 19.07.2017 | ||
SE | 19.07.2017 | ||
NO | 19.10.2017 | ||
Frühere [2018/08] | FI | 19.07.2017 | |
LT | 19.07.2017 | ||
NL | 19.07.2017 | ||
NO | 19.10.2017 | ||
Frühere [2018/07] | LT | 19.07.2017 | |
NO | 19.10.2017 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JP2000029625 (NEC CORP) [A] 1-3,5-9 * abstract *; | [A]WO2006013343 (DANIEL SIMON RICHARD [GB], et al) [A] 1,5-9 * abstract * * page 3, line 22 - line 31 * * page 4, line 39 - page 5, line 25 * * page 6, line 46 - page 7, line 7 * * page 9, line 20 - line 26; figure 1A * * page 10, line 9 - page 11, line 12; figures 3, 4 * * page 17, line 40 - line 46; figure 24C *; | [A]JPH10133813 (NEC CORP) [A] 1,4,9 * abstract * |