EP2322717 - Oberflächenbehandlungsmaschine [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 01.08.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.08.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 03.09.2014 [2014/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten CATERPILLAR PAVING PRODUCTS INC. 9401 85th Avenue North Brooklyn Park Minnesota 55445 / US | [2011/20] | Erfinder | 01 /
Sansone, Dario Via R. Bacchelli, 21 Località Mascarino Venezzano 40050, Castello D'Argile Bo / IT | 02 /
Di Tosto, Antonio Via Curiel, 21 40016, San Giorgio di Piano Bo / IT | [2011/20] | Vertreter | Modiano, Micaela Nadia Modiano & Partners Via Meravigli, 16 20123 Milano / IT | [N/P] |
Frühere [2011/20] | Modiano, Micaela Nadia Dr. Modiano & Associati SpA Via Meravigli 16 20123 Milano / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11153412.9 | 22.12.2006 | [2011/20] | Früher eingereichte Anmeldung, Datum | EP20060127039 | 22.12.2006 | [2011/20] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2322717 | Datum: | 18.05.2011 | Sprache: | EN | [2011/20] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2322717 | Datum: | 29.06.2011 | [2011/26] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.05.2011 | Klassifikation | IPC: | E01C23/088 | [2011/20] | CPC: |
E01C23/088 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2011/20] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Oberflächenbehandlungsmaschine | [2011/20] | Englisch: | Surface treatment machine | [2011/20] | Französisch: | Machine de traitement de surface | [2011/20] | Prüfungsverfahren | 22.12.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2012/05] | 29.12.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 13.08.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.12.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.08.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 04.03.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2014/36] | 01.04.2014 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2014/36] | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP06127039.3 / EP1936033 | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist (EP20060127039) , ist 05.02.2009 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 04.02.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 04.02.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 04.02.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 07.12.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 07.12.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 06.12.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4325580 (SWISHER JR GEORGE W, et al) [A] 1,15 * column 2, lines 39-58 * * column 15, line 17 - column 17, line 53; figure 9 * * column 19, line 39 - column 20, line 17 *; | [XDAI]US2004021364 (BUSLEY PETER [DE], et al) [XD] 1-3,8,10-17,23 * paragraphs [0008] , [0018] , [0032] - [0045] - [0048]; figures 1,2,4 * [A] 9,22 [I] 4-7,18-21; | [A]WO2005005119 (WIRTGEN GMBH [DE], et al) [A] 1,15* page 4, lines 21-30 *; | [A]DE102005028091 (ABG ALLG BAUMASCHINEN GMBH [DE]) [A] 1,15 * paragraph [0007] * |