EP2368801 - Verfahren zum Drehen lose gruppierter Artikel [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 04.08.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 09.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.08.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 06.09.2017 [2017/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Krones AG Böhmerwaldstraße 5 93073 Neutraubling / DE | [2011/39] | Erfinder | 01 /
Koch, Peter Böhmerwaldstrasse 5 93073 Neutraubling / DE | 02 /
Spindler, Herbert Böhmerwaldstsrasse 5 93073 Neutraubling / DE | [2014/45] |
Frühere [2013/37] | 01 /
Koch, Peter Degerndorfer Strasse 14 83098 Brannenburg / DE | ||
02 /
Spindler, Herbert Eschenweg 12 83083 Riedering / DE | |||
Frühere [2011/39] | 01 /
Koch, Peter Waltenbergweg 11 83370 Seeon / DE | ||
02 /
Spindler, Herbert Eschenweg 12 83083 Riedering / DE | Vertreter | Benninger, Johannes Benninger Patentanwaltskanzlei Dr.-Leo-Ritter-Strasse 5 93049 Regensburg / DE | [N/P] |
Frühere [2011/39] | Benninger, Johannes Benninger & Eichler-Stahlberg Patentanwälte Dechbettener Strasse 10 93049 Regensburg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11155132.1 | 21.02.2011 | [2011/39] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20101016056 | 22.03.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102010016056 | [2011/39] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2368801 | Datum: | 28.09.2011 | Sprache: | DE | [2011/39] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.07.2011 | Klassifikation | IPC: | B65B21/06, B65B21/24, B65B35/40, B65B35/58 | [2011/39] | CPC: |
B65B21/06 (EP);
B65B21/245 (EP);
B65B35/405 (EP);
B65B35/58 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2011/39] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zum Drehen lose gruppierter Artikel | [2011/39] | Englisch: | Method for turning loose grouped articles | [2011/39] | Französisch: | Procédé de rotation d'articles groupés en vrac | [2011/39] | Prüfungsverfahren | 14.11.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 14.11.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/51] | 26.03.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.06.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.04.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 16.07.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.01.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.04.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.10.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 08.03.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2017/36] | 04.04.2017 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2017/36] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 26.03.2014 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.02.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.02.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 11.02.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 10.02.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 28.02.2017 | 07   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP1972578 (TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE [CH]) [X] 1,2,7,10,12,13 * paragraphs [0018] , [0024] , [0027] - [0031] - [0034] , [0039] , [0043] , [0054] - [0056]; figures 1-8 *; | [Y]US2004154902 (SCHOENECK RICHARD JEROME [US], et al) [Y] 1-13 * figures 1-5 *; | [Y]US4051366 (GORDON JASON MORSE) [Y] 1-5,7-13 * column 1, lines 10-43; figures 1-6 * * column 4, lines 24-37 *; | [Y]FR2703325 (REMY EQUIPEMENT [FR]) [Y] 1,3,4,6 * figures 1-2 *; | [X]WO2009129404 (MEADWESTVACO PACKAGING SYSTEMS [US], et al) [X] 1,2,4,5,7-10,12,13 * page 8, lines 17-25; figures 1-2 * * page 10, lines 7-8 * | vom Anmelder | US5215180 | WO2007144920 | DE202005003077U | EP0605423 |