EP2380800 - Fahrzeugparkhilfe mit Lenkzentrierung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 21.09.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.09.2012 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 24.10.2012 [2012/43] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Ford Global Technologies Inc. 330 Town Center Drive Suite 800 South Dearborn, MI 48126 / US | [2011/43] | Erfinder | 01 /
Toledo, Salvador 27425 Pond Drive New Hudson, MI 48165 / US | 02 /
Meise, Janet Neuhalfenshof 15 50769, Koln / DE | 03 /
Gunia, Dirk Albatrosweg 1 50259, Pulheim / DE | 04 /
Wey, Torsten Zwinglistr.9 47447, Moers / DE | 05 /
Recker, Darrel Alan 4039 Bemis Road Ypsilanti, MI 48197 / US | 06 /
Lavoie, Erick Michael 22401 Princeton Street Dearborn, MI 48124 / US | 07 /
Weinhold, Volker Gereonstrasse 63 41238, Moenchengladbach / DE | [2011/43] | Vertreter | HGF Delta House 50 West Nile Street Glasgow G1 2NP / GB | [N/P] |
Frühere [2011/43] | Harrison Goddard Foote Delta House 50 West Nile Street Glasgow G1 2NP / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11155943.1 | 25.02.2011 | [2011/43] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20100765983 | 23.04.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 765983 | [2011/43] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2380800 | Datum: | 26.10.2011 | Sprache: | EN | [2011/43] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 01.08.2011 | Klassifikation | IPC: | B62D15/02 | [2011/43] | CPC: |
B62D15/0285 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2011/43] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Fahrzeugparkhilfe mit Lenkzentrierung | [2011/43] | Englisch: | Vehicle park assist with steering centering | [2011/43] | Französisch: | Assistance au parking de véhicule avec recentrage de la direction | [2011/43] | Prüfungsverfahren | 27.04.2012 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2012/43] | 05.06.2012 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2012/43] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]WO2006034923 (BOSCH GMBH ROBERT [DE], et al) [X] 1-14 * page 5, paragraph 5 - page 6, paragraph 1 * * page 8, lines 9-28; figure -; claim - *; | [X]WO2006122870 (BOSCH GMBH ROBERT [DE], et al) [X] 1-14 * page 4 * * page 8, paragraph 3 * * page 9, paragraph 1; figure -; claim - *; | [A]DE102007004972 (VALEO SCHALTER & SENSOREN GMBH [DE]) [A] 1-14* paragraphs [0005] - [0012]; figure -; claim - *; | [X]US2009085771 (WU JUI-HUNG [TW], et al) [X] 1-14 * paragraphs [0012] , [0013]; figure 3; claim - *; | [X]US2009157260 (LEE JONG HO [KR]) [X] 1-14 * paragraphs [0022] - [0027] - [0064] - [0067]; figure -; claim - *; | [X]US2009260907 (MOSHCHUK NIKOLAI K [US], et al) [X] 1-14 * paragraphs [0011] , [0012]; figure -; claim - *; | [X]EP2145799 (AISIN SEIKI [JP]) [X] 1-14 * paragraphs [0028] - [0030] * * paragraphs [0038] - [0041]; figure -; claim - * | vom Anmelder | US20090574840 |