EP2347848 - Spanendes Bearbeitungsverfahren und zugehörige Werkzeugmaschine, insbesondere Abdachmaschine [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.03.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 10.04.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 11.12.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 27.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.06.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY, HU | veröffentlicht am 27.07.2022 [2022/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Profilator GmbH & Co. KG Zum Alten Rangierbahnhof 18 42329 Wuppertal / DE | [2019/14] |
Frühere [2011/30] | Für alle benannten Staaten Profilator GmbH & Co. KG Buchenhofener Strasse 35 42329 Wuppertal / DE | Erfinder | 01 /
Strauch, Martin Oberheidter Straße 10 42349 Wuppertal / DE | 02 /
Prock, Erich Alfons-Maurer-Straße 3 88213 Ravensburg / DE | [2020/20] |
Frühere [2011/30] | 01 /
Strauch, Martin Oberheidter Straße 10 42349 Wuppertal / DE | ||
02 /
Prock, Erich Alfons-Maurer-Straße 3 88213 Ravensburg / DE | Vertreter | Grundmann, Dirk, et al Rieder & Partner mbB Patentanwälte - Rechtsanwalt Yale-Allee 26 42329 Wuppertal / DE | [N/P] |
Frühere [2020/20] | Grundmann, Dirk, et al Rieder & Partner mbB Patentanwälte - Rechtsanwalt Corneliusstrasse 45 42329 Wuppertal / DE | ||
Frühere [2011/30] | Grundmann, Dirk, et al Rieder & Partner Corneliusstraße 45 42329 Wuppertal / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11156774.9 | 20.09.2004 | [2011/30] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20031047149 | 10.10.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10347149 | DE20031054395 | 20.11.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10354395 | [2011/30] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2347848 | Datum: | 27.07.2011 | Sprache: | DE | [2011/30] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2347848 | Datum: | 13.05.2020 | Sprache: | DE | [2020/20] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 01.06.2011 | Klassifikation | IPC: | B23F19/10, B23Q1/44, B23Q1/48, B23Q5/40 | [2011/30] | CPC: |
B23Q5/40 (EP);
B23F19/107 (EP);
B23Q1/44 (EP);
B23Q1/4828 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2020/20] |
Frühere [2011/30] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Spanendes Bearbeitungsverfahren und zugehörige Werkzeugmaschine, insbesondere Abdachmaschine | [2011/30] | Englisch: | Machining method and machine tool for same, in particular a chamfering machine | [2011/30] | Französisch: | Procédé de traitement par serrage et machine-outil associée, notamment machine à chanfreiner | [2011/30] | Prüfungsverfahren | 16.08.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 18.01.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2012/09] | 27.01.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.05.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.12.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.03.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.03.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 01.04.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP04766825.6 / EP1677937 | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist (EP20040766825) , ist 05.06.2008 | Einspruch (Einsprüche) | 16.02.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/16] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 04.04.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 04.04.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 04.04.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 04.04.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 04.04.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 02.09.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 07.09.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 05.09.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 12.09.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 15.09.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 12.09.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | 28.09.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 14 | 18.09.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 15 | 18.09.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 16 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 20.09.2004 | CY | 13.05.2020 | CZ | 13.05.2020 | DK | 13.05.2020 | EE | 13.05.2020 | ES | 13.05.2020 | FI | 13.05.2020 | IT | 13.05.2020 | MC | 13.05.2020 | NL | 13.05.2020 | PL | 13.05.2020 | RO | 13.05.2020 | SE | 13.05.2020 | SI | 13.05.2020 | SK | 13.05.2020 | TR | 13.05.2020 | BG | 13.08.2020 | GR | 14.08.2020 | PT | 14.09.2020 | AT | 20.09.2020 | GB | 20.09.2020 | IE | 20.09.2020 | LU | 20.09.2020 | BE | 30.09.2020 | CH | 30.09.2020 | FR | 30.09.2020 | LI | 30.09.2020 | [2022/27] |
Frühere [2022/26] | CZ | 13.05.2020 | |
DK | 13.05.2020 | ||
EE | 13.05.2020 | ||
ES | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
IT | 13.05.2020 | ||
MC | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
PL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SI | 13.05.2020 | ||
SK | 13.05.2020 | ||
TR | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
AT | 20.09.2020 | ||
GB | 20.09.2020 | ||
IE | 20.09.2020 | ||
LU | 20.09.2020 | ||
BE | 30.09.2020 | ||
CH | 30.09.2020 | ||
FR | 30.09.2020 | ||
LI | 30.09.2020 | ||
Frühere [2022/07] | CZ | 13.05.2020 | |
DK | 13.05.2020 | ||
EE | 13.05.2020 | ||
ES | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
IT | 13.05.2020 | ||
MC | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
PL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SI | 13.05.2020 | ||
SK | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
AT | 20.09.2020 | ||
GB | 20.09.2020 | ||
IE | 20.09.2020 | ||
LU | 20.09.2020 | ||
BE | 30.09.2020 | ||
CH | 30.09.2020 | ||
FR | 30.09.2020 | ||
LI | 30.09.2020 | ||
Frühere [2021/38] | CZ | 13.05.2020 | |
DK | 13.05.2020 | ||
EE | 13.05.2020 | ||
ES | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
IT | 13.05.2020 | ||
MC | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
PL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SI | 13.05.2020 | ||
SK | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
GB | 20.09.2020 | ||
IE | 20.09.2020 | ||
LU | 20.09.2020 | ||
BE | 30.09.2020 | ||
CH | 30.09.2020 | ||
FR | 30.09.2020 | ||
LI | 30.09.2020 | ||
Frühere [2021/37] | CZ | 13.05.2020 | |
DK | 13.05.2020 | ||
EE | 13.05.2020 | ||
ES | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
IT | 13.05.2020 | ||
MC | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
PL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SI | 13.05.2020 | ||
SK | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
IE | 20.09.2020 | ||
LU | 20.09.2020 | ||
BE | 30.09.2020 | ||
CH | 30.09.2020 | ||
FR | 30.09.2020 | ||
LI | 30.09.2020 | ||
Frühere [2021/36] | CZ | 13.05.2020 | |
DK | 13.05.2020 | ||
EE | 13.05.2020 | ||
ES | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
IT | 13.05.2020 | ||
MC | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
PL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SI | 13.05.2020 | ||
SK | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
LU | 20.09.2020 | ||
BE | 30.09.2020 | ||
FR | 30.09.2020 | ||
Frühere [2021/35] | CZ | 13.05.2020 | |
DK | 13.05.2020 | ||
EE | 13.05.2020 | ||
ES | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
IT | 13.05.2020 | ||
MC | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
PL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SI | 13.05.2020 | ||
SK | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
LU | 20.09.2020 | ||
FR | 30.09.2020 | ||
Frühere [2021/27] | CZ | 13.05.2020 | |
DK | 13.05.2020 | ||
EE | 13.05.2020 | ||
ES | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
IT | 13.05.2020 | ||
MC | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
PL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SI | 13.05.2020 | ||
SK | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
LU | 20.09.2020 | ||
Frühere [2021/23] | CZ | 13.05.2020 | |
DK | 13.05.2020 | ||
EE | 13.05.2020 | ||
ES | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
IT | 13.05.2020 | ||
MC | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
PL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SI | 13.05.2020 | ||
SK | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
Frühere [2021/10] | CZ | 13.05.2020 | |
DK | 13.05.2020 | ||
EE | 13.05.2020 | ||
ES | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
IT | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
PL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SK | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
Frühere [2021/09] | CZ | 13.05.2020 | |
DK | 13.05.2020 | ||
EE | 13.05.2020 | ||
ES | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
IT | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
Frühere [2021/08] | DK | 13.05.2020 | |
ES | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
Frühere [2021/04] | FI | 13.05.2020 | |
NL | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
Frühere [2021/01] | FI | 13.05.2020 | |
SE | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
Frühere [2020/50] | FI | 13.05.2020 | |
SE | 13.05.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
Frühere [2020/48] | FI | 13.05.2020 | |
SE | 13.05.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE19800034 (ELB SCHLIFF WERKZEUGMASCHINEN [DE]) [A] 1-14* the whole document *; | [XDI]DE10113653 (WERNER HERMANN WERA WERKE [DE]) [XD] 6,8,12 * the whole document * [I] 1-5,7,9-11,13,14 | vom Anmelder | DE1048762 | EP0107826 | DE10113653 |