EP2497989 - Rohrklemmanordnung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 17.04.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 14.11.2018 [2018/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Geberit International AG Schachenstrasse 77 8645 Jona / CH | [2012/37] | Erfinder | 01 /
Baggenstos, Roger St.Gallerstraße 93 8645 Jona / CH | 02 /
Stoll, Rémy Mooshaldanstrass 46 8708 Männedorf / CH | 03 /
Schneider, Thomas Lorenweg 26 8630 Rüti / CH | 04 /
Huber, René Rotenrainstraße 25 8645 Jona / CH | [2012/37] | Vertreter | Frischknecht, Harry Ralph Isler & Pedrazzini AG Giesshübelstrasse 45 Postfach 1772 8027 Zürich / CH | [N/P] |
Frühere [2012/37] | Frischknecht, Harry Ralph Isler & Pedrazzini AG Gotthardstrasse 53 Postfach 1772 8027 Zürich / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11157853.0 | 11.03.2011 | [2012/37] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2497989 | Datum: | 12.09.2012 | Sprache: | DE | [2012/37] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2497989 | Datum: | 11.06.2014 | Sprache: | DE | [2014/24] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.09.2011 | Klassifikation | IPC: | F16L33/025, F16L33/207 | [2012/37] | CPC: |
F16L33/025 (EP);
F16L33/2071 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/37] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Rohrklemmanordnung | [2012/37] | Englisch: | Tube clamp assembly | [2012/37] | Französisch: | Agencement de collier de serrage de tuyau | [2012/37] | Prüfungsverfahren | 22.01.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/10] | 12.03.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 11.04.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 30.07.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.12.2013 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.04.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.04.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 09.04.2014 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP14163532.6 / EP2757299 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 11.04.2013 | Einspruch (Einsprüche) | 12.03.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/21] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.03.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 11.03.2011 | AL | 11.06.2014 | BG | 11.06.2014 | CY | 11.06.2014 | CZ | 11.06.2014 | DK | 11.06.2014 | EE | 11.06.2014 | ES | 11.06.2014 | FI | 11.06.2014 | HR | 11.06.2014 | IT | 11.06.2014 | LT | 11.06.2014 | LV | 11.06.2014 | MC | 11.06.2014 | MK | 11.06.2014 | MT | 11.06.2014 | NL | 11.06.2014 | PL | 11.06.2014 | RO | 11.06.2014 | RS | 11.06.2014 | SE | 11.06.2014 | SI | 11.06.2014 | SK | 11.06.2014 | SM | 11.06.2014 | TR | 11.06.2014 | NO | 11.09.2014 | GR | 12.09.2014 | IS | 11.10.2014 | PT | 13.10.2014 | GB | 11.03.2015 | IE | 11.03.2015 | LU | 11.03.2015 | [2018/46] |
Frühere [2018/31] | HU | 11.03.2011 | |
BG | 11.06.2014 | ||
CY | 11.06.2014 | ||
CZ | 11.06.2014 | ||
DK | 11.06.2014 | ||
EE | 11.06.2014 | ||
ES | 11.06.2014 | ||
FI | 11.06.2014 | ||
HR | 11.06.2014 | ||
IT | 11.06.2014 | ||
LT | 11.06.2014 | ||
LV | 11.06.2014 | ||
MC | 11.06.2014 | ||
MK | 11.06.2014 | ||
MT | 11.06.2014 | ||
NL | 11.06.2014 | ||
PL | 11.06.2014 | ||
RO | 11.06.2014 | ||
RS | 11.06.2014 | ||
SE | 11.06.2014 | ||
SI | 11.06.2014 | ||
SK | 11.06.2014 | ||
SM | 11.06.2014 | ||
TR | 11.06.2014 | ||
NO | 11.09.2014 | ||
GR | 12.09.2014 | ||
IS | 11.10.2014 | ||
PT | 13.10.2014 | ||
GB | 11.03.2015 | ||
IE | 11.03.2015 | ||
LU | 11.03.2015 | ||
Frühere [2017/38] | HU | 11.03.2011 | |
BG | 11.06.2014 | ||
CY | 11.06.2014 | ||
CZ | 11.06.2014 | ||
DK | 11.06.2014 | ||
EE | 11.06.2014 | ||
ES | 11.06.2014 | ||
FI | 11.06.2014 | ||
HR | 11.06.2014 | ||
IT | 11.06.2014 | ||
LT | 11.06.2014 | ||
LV | 11.06.2014 | ||
MC | 11.06.2014 | ||
MT | 11.06.2014 | ||
NL | 11.06.2014 | ||
PL | 11.06.2014 | ||
RO | 11.06.2014 | ||
RS | 11.06.2014 | ||
SE | 11.06.2014 | ||
SI | 11.06.2014 | ||
SK | 11.06.2014 | ||
SM | 11.06.2014 | ||
TR | 11.06.2014 | ||
NO | 11.09.2014 | ||
GR | 12.09.2014 | ||
IS | 11.10.2014 | ||
PT | 13.10.2014 | ||
GB | 11.03.2015 | ||
IE | 11.03.2015 | ||
LU | 11.03.2015 | ||
Frühere [2017/03] | CZ | 11.06.2014 | |
DK | 11.06.2014 | ||
EE | 11.06.2014 | ||
ES | 11.06.2014 | ||
FI | 11.06.2014 | ||
HR | 11.06.2014 | ||
IT | 11.06.2014 | ||
LT | 11.06.2014 | ||
LV | 11.06.2014 | ||
MC | 11.06.2014 | ||
MT | 11.06.2014 | ||
NL | 11.06.2014 | ||
PL | 11.06.2014 | ||
RO | 11.06.2014 | ||
RS | 11.06.2014 | ||
SE | 11.06.2014 | ||
SI | 11.06.2014 | ||
SK | 11.06.2014 | ||
NO | 11.09.2014 | ||
GR | 12.09.2014 | ||
IS | 11.10.2014 | ||
PT | 13.10.2014 | ||
GB | 11.03.2015 | ||
IE | 11.03.2015 | ||
LU | 11.03.2015 | ||
Frühere [2016/07] | CZ | 11.06.2014 | |
DK | 11.06.2014 | ||
EE | 11.06.2014 | ||
ES | 11.06.2014 | ||
FI | 11.06.2014 | ||
HR | 11.06.2014 | ||
IT | 11.06.2014 | ||
LT | 11.06.2014 | ||
LV | 11.06.2014 | ||
MC | 11.06.2014 | ||
NL | 11.06.2014 | ||
PL | 11.06.2014 | ||
RO | 11.06.2014 | ||
RS | 11.06.2014 | ||
SE | 11.06.2014 | ||
SI | 11.06.2014 | ||
SK | 11.06.2014 | ||
NO | 11.09.2014 | ||
GR | 12.09.2014 | ||
IS | 11.10.2014 | ||
PT | 13.10.2014 | ||
GB | 11.03.2015 | ||
IE | 11.03.2015 | ||
LU | 11.03.2015 | ||
Frühere [2015/47] | CZ | 11.06.2014 | |
DK | 11.06.2014 | ||
EE | 11.06.2014 | ||
ES | 11.06.2014 | ||
FI | 11.06.2014 | ||
HR | 11.06.2014 | ||
IT | 11.06.2014 | ||
LT | 11.06.2014 | ||
LV | 11.06.2014 | ||
MC | 11.06.2014 | ||
NL | 11.06.2014 | ||
PL | 11.06.2014 | ||
RO | 11.06.2014 | ||
RS | 11.06.2014 | ||
SE | 11.06.2014 | ||
SI | 11.06.2014 | ||
SK | 11.06.2014 | ||
NO | 11.09.2014 | ||
GR | 12.09.2014 | ||
IS | 11.10.2014 | ||
PT | 13.10.2014 | ||
LU | 11.03.2015 | ||
Frühere [2015/46] | CZ | 11.06.2014 | |
DK | 11.06.2014 | ||
EE | 11.06.2014 | ||
ES | 11.06.2014 | ||
FI | 11.06.2014 | ||
HR | 11.06.2014 | ||
IT | 11.06.2014 | ||
LT | 11.06.2014 | ||
LV | 11.06.2014 | ||
MC | 11.06.2014 | ||
NL | 11.06.2014 | ||
PL | 11.06.2014 | ||
RO | 11.06.2014 | ||
RS | 11.06.2014 | ||
SE | 11.06.2014 | ||
SI | 11.06.2014 | ||
SK | 11.06.2014 | ||
NO | 11.09.2014 | ||
GR | 12.09.2014 | ||
IS | 11.10.2014 | ||
PT | 13.10.2014 | ||
Frühere [2015/36] | CZ | 11.06.2014 | |
DK | 11.06.2014 | ||
EE | 11.06.2014 | ||
ES | 11.06.2014 | ||
FI | 11.06.2014 | ||
HR | 11.06.2014 | ||
IT | 11.06.2014 | ||
LT | 11.06.2014 | ||
LV | 11.06.2014 | ||
NL | 11.06.2014 | ||
PL | 11.06.2014 | ||
RO | 11.06.2014 | ||
RS | 11.06.2014 | ||
SE | 11.06.2014 | ||
SI | 11.06.2014 | ||
SK | 11.06.2014 | ||
NO | 11.09.2014 | ||
GR | 12.09.2014 | ||
IS | 11.10.2014 | ||
PT | 13.10.2014 | ||
Frühere [2015/22] | CZ | 11.06.2014 | |
DK | 11.06.2014 | ||
EE | 11.06.2014 | ||
ES | 11.06.2014 | ||
FI | 11.06.2014 | ||
HR | 11.06.2014 | ||
IT | 11.06.2014 | ||
LT | 11.06.2014 | ||
LV | 11.06.2014 | ||
NL | 11.06.2014 | ||
PL | 11.06.2014 | ||
RO | 11.06.2014 | ||
RS | 11.06.2014 | ||
SE | 11.06.2014 | ||
SK | 11.06.2014 | ||
NO | 11.09.2014 | ||
GR | 12.09.2014 | ||
IS | 11.10.2014 | ||
PT | 13.10.2014 | ||
Frühere [2015/12] | CZ | 11.06.2014 | |
EE | 11.06.2014 | ||
ES | 11.06.2014 | ||
FI | 11.06.2014 | ||
HR | 11.06.2014 | ||
LT | 11.06.2014 | ||
LV | 11.06.2014 | ||
NL | 11.06.2014 | ||
PL | 11.06.2014 | ||
RO | 11.06.2014 | ||
RS | 11.06.2014 | ||
SE | 11.06.2014 | ||
SK | 11.06.2014 | ||
NO | 11.09.2014 | ||
GR | 12.09.2014 | ||
IS | 11.10.2014 | ||
PT | 13.10.2014 | ||
Frühere [2015/11] | CZ | 11.06.2014 | |
EE | 11.06.2014 | ||
ES | 11.06.2014 | ||
FI | 11.06.2014 | ||
HR | 11.06.2014 | ||
LT | 11.06.2014 | ||
LV | 11.06.2014 | ||
PL | 11.06.2014 | ||
RO | 11.06.2014 | ||
RS | 11.06.2014 | ||
SE | 11.06.2014 | ||
SK | 11.06.2014 | ||
NO | 11.09.2014 | ||
GR | 12.09.2014 | ||
PT | 13.10.2014 | ||
Frühere [2015/10] | CZ | 11.06.2014 | |
EE | 11.06.2014 | ||
ES | 11.06.2014 | ||
FI | 11.06.2014 | ||
HR | 11.06.2014 | ||
LT | 11.06.2014 | ||
LV | 11.06.2014 | ||
RS | 11.06.2014 | ||
SE | 11.06.2014 | ||
SK | 11.06.2014 | ||
NO | 11.09.2014 | ||
GR | 12.09.2014 | ||
Frühere [2014/52] | FI | 11.06.2014 | |
HR | 11.06.2014 | ||
LT | 11.06.2014 | ||
LV | 11.06.2014 | ||
RS | 11.06.2014 | ||
SE | 11.06.2014 | ||
NO | 11.09.2014 | ||
GR | 12.09.2014 | ||
Frühere [2014/50] | FI | 11.06.2014 | |
HR | 11.06.2014 | ||
LT | 11.06.2014 | ||
LV | 11.06.2014 | ||
SE | 11.06.2014 | ||
NO | 11.09.2014 | ||
GR | 12.09.2014 | ||
Frühere [2014/49] | FI | 11.06.2014 | |
LT | 11.06.2014 | ||
NO | 11.09.2014 | ||
Frühere [2014/48] | LT | 11.06.2014 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US2006082156 (RUNYAN GARY L [US]) [X] 1-4,6-9 * paragraphs [0001] , [0013] - [0038] * * figure - * [I] 5,10-14; | [XI]EP0073048 (FISCHER AG GEORG [CH]) [X] 1,4,7-9 * page 3, paragraph 1 - page 5, paragraph 5; figure - * [I] 5; | [X]DE19533553 (RASMUSSEN GMBH [DE]) [X] 1,4,6-9 * column 5, line 57 - column 6, line 1 * * column 6, line 16 - line 25 * * column 7, line 7 - line 19 * * column 9, line 9 - line 12 * * figure - *; | [A]GB2326920 (RASMUSSEN GMBH [DE]) [A] 1,5 * abstract *; | [A]DE202009000508U (POLOPLAST GMBH [DE]) [A] 10-14 * abstract *; | [A]US2007134980 (POLL STEVEN A [US], et al) [A] 10-14 * abstract * | vom Anmelder | WO2007101110 |