EP2503142 - Klappe einer Windturbinenschaufel [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 23.08.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.08.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 25.09.2013 [2013/39] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Siemens Aktiengesellschaft Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | [2013/11] |
Frühere [2012/39] | Für alle benannten Staaten Siemens Aktiengesellschaft Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | Erfinder | 01 /
Enevoldsen, Peder Bay / Petersho̸jvej 10 7100, Vejle / DK | 02 /
Stege, Jason / Ny Sandfeldvej 60 7330, Brande / DK | [2012/39] | Vertreter | (deleted) | [2012/39] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11158990.9 | 21.03.2011 | [2012/39] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2503142 | Datum: | 26.09.2012 | Sprache: | EN | [2012/39] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.08.2011 | Klassifikation | IPC: | F03D1/06 | [2012/39] | CPC: |
F03D1/0658 (EP);
F05B2230/21 (EP);
F05B2230/23 (EP);
F05B2240/301 (EP);
F05B2240/311 (EP);
F05C2253/04 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/39] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Klappe einer Windturbinenschaufel | [2012/39] | Englisch: | Flap for a wind turbine blade | [2012/39] | Französisch: | Volet pour pale d'éolienne | [2012/39] | Prüfungsverfahren | 27.03.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2013/39] | 03.05.2013 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2013/39] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2013 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US6015115 (DORSETT KENNETH MERLE [US], et al) [A] 1-8 * abstract ** figure - *; | [A]US2006145031 (ISHIKAWA TAKASHI [JP], et al) [A] 1-8 * abstract * * figure - *; | [X]JP2006248456 (JAPAN AEROSPACE EXPLORATION) [X] 1-8 * the whole document *; | [X]US2007036653 (BAK DAN C [DK], et al) [X] 1,5-8 * abstract * * paragraphs [0006] - [0042] * * paragraph [0054] * * paragraphs [0056] - [0057] * * paragraphs [0061] - [0067] * * figure - *; | [X]WO2009137143 (CORNERSTONE RES GROUP INC [US], et al) [X] 1-5,8 * paragraphs [0003] , [0010] , [0019] , [0020] - [0023] * * paragraphs [0033] - [0036] * * paragraph [0045] * * paragraphs [0158] - [0169] * * figure - *; | [X]GB2473448 (VESTAS WIND SYS AS [DK]) [X] 1-8 * abstract * * page 3, line 6 - page 9, line 25 * * page 13, line 15 - page 14, line 10 * * figure - * |