EP2505702 - Weblitze mit einem abschnittsweise aus mehreren Folienlagen gebildeten Litzenkörper [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten Status aktualisiert am 14.04.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 11.11.2016 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 04.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.04.2023 | Patent aufrechterhalten (B2-Veröffentlichung) | veröffentlicht am 17.05.2023 [2023/20] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Groz-Beckert KG Parkweg 2 72458 Albstadt / DE | [2012/40] | Erfinder | 01 /
Gerth, Christian, Dr. Beethovenstrasse 73 72458 Albstadt / DE | 02 /
Großmann, Rainer Hardtstrasse 9 72477 Schwenningen / DE | 03 /
Gusenko, Mario Lerchenstrasse 34 72458 Albstadt / DE | 04 /
Münster, Bernhard Auf Strangen 7 72469 Meßstetten / DE | 05 /
Fäller, Armin Ziegelstrasse 20 72459 Albstadt / DE | [2012/40] | Vertreter | Rüger Abel Patentanwälte PartGmbB Webergasse 3 73728 Esslingen a. N. / DE | [N/P] |
Frühere [2023/20] | Rüger Abel Patentanwälte PartGmbB Patentanwälte Webergasse 3 73728 Esslingen a. N. / DE | ||
Frühere [2016/50] | Rüger, Barthelt & Abel Patentanwälte Webergasse 3 73728 Esslingen / DE | ||
Frühere [2012/40] | Rüger, Barthelt & Abel Webergasse 3 73728 Esslingen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11160055.7 | 28.03.2011 | [2012/40] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2505702 | Datum: | 03.10.2012 | Sprache: | DE | [2012/40] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2505702 | Datum: | 14.12.2016 | Sprache: | DE | [2016/50] | Art: | B2 Neue europäische Patentschrift | Nr.: | EP2505702 | Datum: | 17.05.2023 | Sprache: | DE | [2023/20] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.11.2011 | Klassifikation | IPC: | D03C9/02, B21F45/08 | [2012/40] | CPC: |
D03C9/02 (EP,KR);
B21F45/08 (EP);
D03C9/026 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/50] |
Frühere [2012/40] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Weblitze mit einem abschnittsweise aus mehreren Folienlagen gebildeten Litzenkörper | [2012/40] | Englisch: | Heald which comprises sections with multiple film layers | [2012/40] | Französisch: | Lisse dotée d'un corps de lisse formé par sections de plusieurs couches de feuilles | [2012/40] | Prüfungsverfahren | 17.10.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2012/48] | 28.03.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 05.08.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 28.11.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.12.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.04.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.08.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.11.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.11.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 03.11.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP16165424.9 / EP3067448 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 05.08.2014 | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
06.07.2017
ADMISSIBLE Gebrüder Klöcker GmbH Hauptstrasse 64 46325 Borken-Weseke / DE Vertreter des Einsprechenden Walther Bayer Faber Patentanwälte PartGmbB Heimradstraße 2 34130 Kassel / DE | [N/P] |
Frühere [2017/33] | |||
Einsprechende(r) | 01
06.07.2017
ADMISSIBLE Gebrüder Klöcker GmbH Hauptstrasse 64 46325 Borken-Weseke / DE Vertreter des Einsprechenden Patentanwälte Walther Hinz Bayer PartGmbB Heimradstrasse 2 34130 Kassel / DE | 19.10.2017 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 18.04.2018 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 22.03.2019 | Absendung einer Mitteilung der Einspruchsabteilung (Frist: M03) | 14.06.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Einspruchsabteilung | 06.10.2022 | Rechtswirksamkeit der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 06.10.2022 | Termin der mündlichen Verhandlung | 24.10.2022 | Absendung der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 24.10.2022 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 07.02.2023 | Absendung der Mitteilung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang | 11.04.2023 | Druckkostengebühr für neue Patentschrift entrichtet | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.01.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.03.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 10.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 28.03.2011 | AL | 14.12.2016 | CY | 14.12.2016 | CZ | 14.12.2016 | DK | 14.12.2016 | EE | 14.12.2016 | ES | 14.12.2016 | FI | 14.12.2016 | HR | 14.12.2016 | LT | 14.12.2016 | LV | 14.12.2016 | MC | 14.12.2016 | MK | 14.12.2016 | MT | 14.12.2016 | NL | 14.12.2016 | PL | 14.12.2016 | RO | 14.12.2016 | RS | 14.12.2016 | SE | 14.12.2016 | SI | 14.12.2016 | SK | 14.12.2016 | SM | 14.12.2016 | BG | 14.03.2017 | NO | 14.03.2017 | GR | 15.03.2017 | AT | 28.03.2017 | GB | 28.03.2017 | IE | 28.03.2017 | LU | 28.03.2017 | CH | 31.03.2017 | FR | 31.03.2017 | LI | 31.03.2017 | IS | 14.04.2017 | PT | 14.04.2017 | [2020/33] |
Frühere [2019/51] | HU | 28.03.2011 | |
CY | 14.12.2016 | ||
CZ | 14.12.2016 | ||
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
MK | 14.12.2016 | ||
MT | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
AT | 28.03.2017 | ||
GB | 28.03.2017 | ||
IE | 28.03.2017 | ||
LU | 28.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
FR | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
Frühere [2019/46] | HU | 28.03.2011 | |
CY | 14.12.2016 | ||
CZ | 14.12.2016 | ||
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
MT | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
AT | 28.03.2017 | ||
GB | 28.03.2017 | ||
IE | 28.03.2017 | ||
LU | 28.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
FR | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 28.03.2011 | |
CZ | 14.12.2016 | ||
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
MT | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
AT | 28.03.2017 | ||
GB | 28.03.2017 | ||
IE | 28.03.2017 | ||
LU | 28.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
FR | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
Frühere [2018/43] | CZ | 14.12.2016 | |
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
MT | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
AT | 28.03.2017 | ||
GB | 28.03.2017 | ||
IE | 28.03.2017 | ||
LU | 28.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
FR | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
Frühere [2018/40] | CZ | 14.12.2016 | |
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
AT | 28.03.2017 | ||
GB | 28.03.2017 | ||
IE | 28.03.2017 | ||
LU | 28.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
FR | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
Frühere [2018/13] | CZ | 14.12.2016 | |
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
GB | 28.03.2017 | ||
IE | 28.03.2017 | ||
LU | 28.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
FR | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
Frühere [2018/10] | CZ | 14.12.2016 | |
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
LU | 28.03.2017 | ||
FR | 31.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
Frühere [2018/07] | CZ | 14.12.2016 | |
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
FR | 31.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
Frühere [2018/01] | CZ | 14.12.2016 | |
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
Frühere [2017/41] | CZ | 14.12.2016 | |
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
Frühere [2017/35] | CZ | 14.12.2016 | |
EE | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
Frühere [2017/31] | FI | 14.12.2016 | |
HR | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
Frühere [2017/28] | FI | 14.12.2016 | |
HR | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
Frühere [2017/12] | LV | 14.12.2016 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XAI]US5005608 (ANDERSON LARRY D [US]) [X] 1,3,6,7,11 * column 2, lines 10-36; figures 1-11 * [A] 12-15[I] 2,4,5,8-10; | [XAI]EP1795636 (GROZ BECKERT KG [DE]) [X] 1,3,6,7,10,11 * paragraphs [0021] , [0035]; figure 5 * [A] 12-15 [I] 2,4,5,8,9 | vom Anmelder | CH601532 | US5348055 | DE4336362 | DE102005030632 | EP2224046 | Einspruch | DE2519778 | CH601532 | US5005608 | US5348055 | DE4336362 | DE102005030632 | EP1795636 | EP2224046 |