EP2378660 - Signalverarbeitungsschaltung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 09.11.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.11.2012 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 12.12.2012 [2012/50] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Rolls-Royce Goodrich Engine Control Systems Ltd. PO Box 31 Moor Lane Derby DE24 8BJ / GB | [2011/42] | Erfinder | 01 /
Rice, Peter / 7 Newick Grove Kings Heath Birmingham, West Midlands B14 6QP / GB | [2011/42] | Vertreter | Beck, Simon Antony Withers & Rogers LLP 4 More London Riverside London SE1 2AU / GB | [N/P] |
Frühere [2011/42] | Beck, Simon Antony Withers & Rogers LLP 4 More London Riverside London SE1 2AU / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11161337.8 | 06.04.2011 | [2011/42] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20100006212 | 14.04.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 201006212 | [2012/19] |
Frühere [2011/42] | GB20100006212 | 14.04.2010 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2378660 | Datum: | 19.10.2011 | Sprache: | EN | [2011/42] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2378660 | Datum: | 07.12.2011 | [2011/49] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.11.2011 | Klassifikation | IPC: | H03F3/387, H03M1/08 | [2011/49] | CPC: |
H03F3/387 (EP,US);
H03M1/0818 (EP,US);
H03F2200/261 (EP,US);
H03M1/12 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2011/42] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Signalverarbeitungsschaltung | [2011/42] | Englisch: | A Signal Processing Circuit | [2011/42] | Französisch: | Circuit de traitement de signal | [2011/42] | Prüfungsverfahren | 09.06.2012 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2012/50] | 16.07.2012 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2012/50] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]JPS55136716 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) [X] 1,12,13 * abstract * [I] 2,14; | [XI]US5477481 (KERTH DONALD A [US]) [X] 1,12,13 * figures 1A-1C * [I] 2,14; | [X]US2003102908 (AUSSERLECHNER UDO [AT], et al) [X] 1,2,4,12-15* paragraph [0068]; figures 2,3 * | vom Anmelder | US7132883 | US7170338 | US7209000 | US7292095 | US7535295 |