EP2532789 - Schüttgutbehälter mit Verbindungseinrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.06.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 14.11.2018 [2018/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Flexibox Container GmbH Waidmannsau 14 97084 Würzburg / DE | [2012/50] | Erfinder | 01 /
Orth, Christian Fünfstück 14 22147 Hamburg / DE | [2012/50] | Vertreter | Spachmann, Holger, et al Stumpf Patentanwälte PartGmbB Alte Weinsteige 73 70597 Stuttgart / DE | [N/P] |
Frühere [2013/49] | Spachmann, Holger, et al Stumpf Patentanwälte PartGmbB Alte Weinsteige 71 70597 Stuttgart / DE | ||
Frühere [2013/37] | Spachmann, Holger, et al Kaufmann & Stumpf Patentanwalts-Partnerschaft Alte Weinsteige 71 70597 Stuttgart / DE | ||
Frühere [2012/50] | Kaufmann, Ursula Josefine K&S Kaufmann & Stumpf Patentanwalts-Partnerschaft Alte Weinsteige 71 70597 Stuttgart / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11169040.0 | 08.06.2011 | [2012/50] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2532789 | Datum: | 12.12.2012 | Sprache: | DE | [2012/50] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2532789 | Datum: | 13.08.2014 | Sprache: | DE | [2014/33] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.12.2011 | Klassifikation | IPC: | E02B3/10 | [2012/50] | CPC: |
E02B3/108 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/50] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Schüttgutbehälter mit Verbindungseinrichtung | [2012/50] | Englisch: | Bulk good container with connecting device | [2012/50] | Französisch: | Récipient de matières en vrac doté d'un dispositif de liaison | [2012/50] | Prüfungsverfahren | 24.05.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 12.06.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/30] | 13.09.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 02.01.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.02.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.05.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.05.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 06.05.2014 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 13.09.2013 | Einspruch (Einsprüche) | 15.05.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/30] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.07.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.06.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 08.06.2011 | AL | 13.08.2014 | CY | 13.08.2014 | CZ | 13.08.2014 | DK | 13.08.2014 | EE | 13.08.2014 | ES | 13.08.2014 | FI | 13.08.2014 | HR | 13.08.2014 | IT | 13.08.2014 | LT | 13.08.2014 | LV | 13.08.2014 | MC | 13.08.2014 | MK | 13.08.2014 | MT | 13.08.2014 | NL | 13.08.2014 | PL | 13.08.2014 | RO | 13.08.2014 | RS | 13.08.2014 | SE | 13.08.2014 | SI | 13.08.2014 | SK | 13.08.2014 | SM | 13.08.2014 | TR | 13.08.2014 | BG | 13.11.2014 | NO | 13.11.2014 | GR | 14.11.2014 | IS | 13.12.2014 | PT | 15.12.2014 | [2018/46] |
Frühere [2018/31] | HU | 08.06.2011 | |
CY | 13.08.2014 | ||
CZ | 13.08.2014 | ||
DK | 13.08.2014 | ||
EE | 13.08.2014 | ||
ES | 13.08.2014 | ||
FI | 13.08.2014 | ||
HR | 13.08.2014 | ||
IT | 13.08.2014 | ||
LT | 13.08.2014 | ||
LV | 13.08.2014 | ||
MC | 13.08.2014 | ||
MK | 13.08.2014 | ||
MT | 13.08.2014 | ||
NL | 13.08.2014 | ||
PL | 13.08.2014 | ||
RO | 13.08.2014 | ||
RS | 13.08.2014 | ||
SE | 13.08.2014 | ||
SI | 13.08.2014 | ||
SK | 13.08.2014 | ||
SM | 13.08.2014 | ||
TR | 13.08.2014 | ||
BG | 13.11.2014 | ||
NO | 13.11.2014 | ||
GR | 14.11.2014 | ||
IS | 13.12.2014 | ||
PT | 15.12.2014 | ||
Frühere [2017/38] | HU | 08.06.2011 | |
CY | 13.08.2014 | ||
CZ | 13.08.2014 | ||
DK | 13.08.2014 | ||
EE | 13.08.2014 | ||
ES | 13.08.2014 | ||
FI | 13.08.2014 | ||
HR | 13.08.2014 | ||
IT | 13.08.2014 | ||
LT | 13.08.2014 | ||
LV | 13.08.2014 | ||
MC | 13.08.2014 | ||
MT | 13.08.2014 | ||
NL | 13.08.2014 | ||
PL | 13.08.2014 | ||
RO | 13.08.2014 | ||
RS | 13.08.2014 | ||
SE | 13.08.2014 | ||
SI | 13.08.2014 | ||
SK | 13.08.2014 | ||
SM | 13.08.2014 | ||
TR | 13.08.2014 | ||
BG | 13.11.2014 | ||
NO | 13.11.2014 | ||
GR | 14.11.2014 | ||
IS | 13.12.2014 | ||
PT | 15.12.2014 | ||
Frühere [2017/03] | CY | 13.08.2014 | |
CZ | 13.08.2014 | ||
DK | 13.08.2014 | ||
EE | 13.08.2014 | ||
ES | 13.08.2014 | ||
FI | 13.08.2014 | ||
HR | 13.08.2014 | ||
IT | 13.08.2014 | ||
LT | 13.08.2014 | ||
LV | 13.08.2014 | ||
MC | 13.08.2014 | ||
MT | 13.08.2014 | ||
NL | 13.08.2014 | ||
PL | 13.08.2014 | ||
RO | 13.08.2014 | ||
RS | 13.08.2014 | ||
SE | 13.08.2014 | ||
SI | 13.08.2014 | ||
SK | 13.08.2014 | ||
BG | 13.11.2014 | ||
NO | 13.11.2014 | ||
GR | 14.11.2014 | ||
IS | 13.12.2014 | ||
PT | 15.12.2014 | ||
Frühere [2016/09] | CY | 13.08.2014 | |
CZ | 13.08.2014 | ||
DK | 13.08.2014 | ||
EE | 13.08.2014 | ||
ES | 13.08.2014 | ||
FI | 13.08.2014 | ||
HR | 13.08.2014 | ||
IT | 13.08.2014 | ||
LT | 13.08.2014 | ||
LV | 13.08.2014 | ||
MC | 13.08.2014 | ||
NL | 13.08.2014 | ||
PL | 13.08.2014 | ||
RO | 13.08.2014 | ||
RS | 13.08.2014 | ||
SE | 13.08.2014 | ||
SI | 13.08.2014 | ||
SK | 13.08.2014 | ||
BG | 13.11.2014 | ||
NO | 13.11.2014 | ||
GR | 14.11.2014 | ||
IS | 13.12.2014 | ||
PT | 15.12.2014 | ||
Frühere [2015/50] | CY | 13.08.2014 | |
CZ | 13.08.2014 | ||
DK | 13.08.2014 | ||
EE | 13.08.2014 | ||
ES | 13.08.2014 | ||
FI | 13.08.2014 | ||
HR | 13.08.2014 | ||
IT | 13.08.2014 | ||
LT | 13.08.2014 | ||
LV | 13.08.2014 | ||
NL | 13.08.2014 | ||
PL | 13.08.2014 | ||
RO | 13.08.2014 | ||
RS | 13.08.2014 | ||
SE | 13.08.2014 | ||
SI | 13.08.2014 | ||
SK | 13.08.2014 | ||
BG | 13.11.2014 | ||
NO | 13.11.2014 | ||
GR | 14.11.2014 | ||
IS | 13.12.2014 | ||
PT | 15.12.2014 | ||
Frühere [2015/24] | CY | 13.08.2014 | |
CZ | 13.08.2014 | ||
DK | 13.08.2014 | ||
EE | 13.08.2014 | ||
ES | 13.08.2014 | ||
FI | 13.08.2014 | ||
HR | 13.08.2014 | ||
IT | 13.08.2014 | ||
LT | 13.08.2014 | ||
LV | 13.08.2014 | ||
NL | 13.08.2014 | ||
PL | 13.08.2014 | ||
RO | 13.08.2014 | ||
RS | 13.08.2014 | ||
SE | 13.08.2014 | ||
SK | 13.08.2014 | ||
BG | 13.11.2014 | ||
NO | 13.11.2014 | ||
GR | 14.11.2014 | ||
IS | 13.12.2014 | ||
PT | 15.12.2014 | ||
Frühere [2015/23] | CY | 13.08.2014 | |
CZ | 13.08.2014 | ||
DK | 13.08.2014 | ||
EE | 13.08.2014 | ||
ES | 13.08.2014 | ||
FI | 13.08.2014 | ||
HR | 13.08.2014 | ||
IT | 13.08.2014 | ||
LT | 13.08.2014 | ||
LV | 13.08.2014 | ||
NL | 13.08.2014 | ||
RO | 13.08.2014 | ||
RS | 13.08.2014 | ||
SE | 13.08.2014 | ||
SK | 13.08.2014 | ||
BG | 13.11.2014 | ||
NO | 13.11.2014 | ||
GR | 14.11.2014 | ||
IS | 13.12.2014 | ||
PT | 15.12.2014 | ||
Frühere [2015/22] | CY | 13.08.2014 | |
DK | 13.08.2014 | ||
ES | 13.08.2014 | ||
FI | 13.08.2014 | ||
HR | 13.08.2014 | ||
IT | 13.08.2014 | ||
LT | 13.08.2014 | ||
LV | 13.08.2014 | ||
NL | 13.08.2014 | ||
RO | 13.08.2014 | ||
RS | 13.08.2014 | ||
SE | 13.08.2014 | ||
BG | 13.11.2014 | ||
NO | 13.11.2014 | ||
GR | 14.11.2014 | ||
IS | 13.12.2014 | ||
PT | 15.12.2014 | ||
Frühere [2015/16] | CY | 13.08.2014 | |
ES | 13.08.2014 | ||
FI | 13.08.2014 | ||
HR | 13.08.2014 | ||
LT | 13.08.2014 | ||
LV | 13.08.2014 | ||
NL | 13.08.2014 | ||
RS | 13.08.2014 | ||
SE | 13.08.2014 | ||
BG | 13.11.2014 | ||
NO | 13.11.2014 | ||
GR | 14.11.2014 | ||
IS | 13.12.2014 | ||
PT | 15.12.2014 | ||
Frühere [2015/12] | CY | 13.08.2014 | |
ES | 13.08.2014 | ||
FI | 13.08.2014 | ||
HR | 13.08.2014 | ||
LT | 13.08.2014 | ||
LV | 13.08.2014 | ||
RS | 13.08.2014 | ||
SE | 13.08.2014 | ||
BG | 13.11.2014 | ||
NO | 13.11.2014 | ||
GR | 14.11.2014 | ||
IS | 13.12.2014 | ||
PT | 15.12.2014 | ||
Frühere [2015/11] | CY | 13.08.2014 | |
ES | 13.08.2014 | ||
FI | 13.08.2014 | ||
LT | 13.08.2014 | ||
SE | 13.08.2014 | ||
BG | 13.11.2014 | ||
NO | 13.11.2014 | ||
GR | 14.11.2014 | ||
PT | 15.12.2014 | ||
Frühere [2015/10] | ES | 13.08.2014 | |
FI | 13.08.2014 | ||
LT | 13.08.2014 | ||
SE | 13.08.2014 | ||
BG | 13.11.2014 | ||
NO | 13.11.2014 | ||
Frühere [2015/09] | FI | 13.08.2014 | |
LT | 13.08.2014 | ||
SE | 13.08.2014 | ||
Frühere [2015/08] | LT | 13.08.2014 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XDYI]DE102008026647 (FLEXIBOX CONTAINER GMBH [DE]) [XD] 1-3,5-8,11,12 * the whole document * [Y] 9,10,13-15 [I] 4; | [XI]US6296420 (GARBISO MICHAEL J [US]) [X] 1-3,5-7,11,12 * column 1, line 59 - column 3, line 6; figures 1,2,6 * [I] 4; | [Y]US4759473 (DERBY NORWIN C [US], et al) [Y] 9,15 * column 5, line 16 - line 22; figures 1,5 *; | [YD]DE102005025918 (BIG BAG HARBECK GMBH [DE]) [YD] 10 * paragraph [0045]; figure 1 *; | [Y]DE1816627 (SPAN SET GES FUER TRANSPORTSYS) [Y] 13-15 * page 3, paragraph l - page 4, paragraph 1; figure 1 *; | [Y]DE102005040384 (KRALL PETER [DE]) [Y] 14 * abstract *; | [A]DE19949432 (BAYER AG [DE]) [A] 1,7 * figures 1,2,4 * | vom Anmelder | DE102005025918 | DE102008026647 |