EP2433853 - Landwirtschaftliche Maschine und Raupenlaufwerk dafür [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.06.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 07.07.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 02.04.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten CLAAS Selbstfahrende Erntemaschinen GmbH Mühlenwinkel 1 33428 Harsewinkel / DE | [2016/48] |
Frühere [2012/13] | Für alle benannten Staaten CLAAS Selbstfahrende Erntemaschinen GmbH Münsterstrasse 33 33428 Harsewinkel / DE | Erfinder | 01 /
Behra, Jan Philipp Semmelweisstraße 6 33332 Gütersloh / DE | [2012/13] | Vertreter | (deleted) | [2012/13] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11172046.2 | 30.06.2011 | [2012/13] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20101046043 | 22.09.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102010046043 | [2012/13] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2433853 | Datum: | 28.03.2012 | Sprache: | DE | [2012/13] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2433853 | Datum: | 07.11.2012 | Sprache: | DE | [2012/45] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2433853 | Datum: | 09.08.2017 | Sprache: | DE | [2017/32] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.10.2012 | Klassifikation | IPC: | B62D55/14, B62D55/24 | [2017/10] | CPC: |
B62D55/14 (EP);
B62D55/244 (EP)
|
Frühere IPC [2012/45] | B62D55/14 | ||
Frühere IPC [2012/13] | B62D55/116, B62D55/30 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/32] |
Frühere [2012/13] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Landwirtschaftliche Maschine und Raupenlaufwerk dafür | [2012/13] | Englisch: | Agricultural machine and track assembly for same | [2012/13] | Französisch: | Machine agricole et chenilles pour celle-ci | [2012/13] | Prüfungsverfahren | 24.04.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 07.05.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/25] | 25.05.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 23.08.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.04.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.05.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.05.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 30.05.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 25.05.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 11.05.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/29] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.07.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.06.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.06.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.06.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 30.06.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 30.06.2011 | AL | 09.08.2017 | CY | 09.08.2017 | CZ | 09.08.2017 | DK | 09.08.2017 | EE | 09.08.2017 | ES | 09.08.2017 | FI | 09.08.2017 | HR | 09.08.2017 | IT | 09.08.2017 | LT | 09.08.2017 | LV | 09.08.2017 | MC | 09.08.2017 | MK | 09.08.2017 | MT | 09.08.2017 | NL | 09.08.2017 | PL | 09.08.2017 | PT | 09.08.2017 | RO | 09.08.2017 | RS | 09.08.2017 | SE | 09.08.2017 | SI | 09.08.2017 | SK | 09.08.2017 | SM | 09.08.2017 | TR | 09.08.2017 | BG | 09.11.2017 | NO | 09.11.2017 | GR | 10.11.2017 | IS | 09.12.2017 | [2020/33] |
Frühere [2020/31] | HU | 30.06.2011 | |
CY | 09.08.2017 | ||
CZ | 09.08.2017 | ||
DK | 09.08.2017 | ||
EE | 09.08.2017 | ||
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
IT | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
MC | 09.08.2017 | ||
MK | 09.08.2017 | ||
MT | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
PT | 09.08.2017 | ||
RO | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SE | 09.08.2017 | ||
SI | 09.08.2017 | ||
SK | 09.08.2017 | ||
SM | 09.08.2017 | ||
TR | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
Frühere [2020/27] | HU | 30.06.2011 | |
CZ | 09.08.2017 | ||
DK | 09.08.2017 | ||
EE | 09.08.2017 | ||
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
IT | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
MC | 09.08.2017 | ||
MT | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
PT | 09.08.2017 | ||
RO | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SE | 09.08.2017 | ||
SI | 09.08.2017 | ||
SK | 09.08.2017 | ||
SM | 09.08.2017 | ||
TR | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
Frühere [2020/15] | CZ | 09.08.2017 | |
DK | 09.08.2017 | ||
EE | 09.08.2017 | ||
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
IT | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
MC | 09.08.2017 | ||
MT | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
RO | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SE | 09.08.2017 | ||
SI | 09.08.2017 | ||
SK | 09.08.2017 | ||
SM | 09.08.2017 | ||
TR | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
Frühere [2019/15] | CZ | 09.08.2017 | |
DK | 09.08.2017 | ||
EE | 09.08.2017 | ||
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
IT | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
MC | 09.08.2017 | ||
MT | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
RO | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SE | 09.08.2017 | ||
SI | 09.08.2017 | ||
SK | 09.08.2017 | ||
SM | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
Frühere [2018/43] | CZ | 09.08.2017 | |
DK | 09.08.2017 | ||
EE | 09.08.2017 | ||
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
IT | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
MT | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
RO | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SE | 09.08.2017 | ||
SI | 09.08.2017 | ||
SK | 09.08.2017 | ||
SM | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
Frühere [2018/39] | CZ | 09.08.2017 | |
DK | 09.08.2017 | ||
EE | 09.08.2017 | ||
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
IT | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
RO | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SE | 09.08.2017 | ||
SI | 09.08.2017 | ||
SK | 09.08.2017 | ||
SM | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
Frühere [2018/24] | CZ | 09.08.2017 | |
DK | 09.08.2017 | ||
EE | 09.08.2017 | ||
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
IT | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
RO | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SE | 09.08.2017 | ||
SK | 09.08.2017 | ||
SM | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
Frühere [2018/23] | CZ | 09.08.2017 | |
DK | 09.08.2017 | ||
EE | 09.08.2017 | ||
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
RO | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SE | 09.08.2017 | ||
SK | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
Frühere [2018/21] | CZ | 09.08.2017 | |
DK | 09.08.2017 | ||
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SE | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
Frühere [2018/12] | ES | 09.08.2017 | |
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SE | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
Frühere [2018/11] | ES | 09.08.2017 | |
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SE | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
Frühere [2018/09] | FI | 09.08.2017 | |
LT | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
SE | 09.08.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
Frühere [2018/08] | FI | 09.08.2017 | |
LT | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
Frühere [2018/07] | LT | 09.08.2017 | |
NO | 09.11.2017 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]DE1111974 (GEORGES EVEN) [X] 1,2 * the whole document * [I] 6,7; | [XI]US2009085398 (MALTAIS HUGUES [CA]) [X] 1,2,4,5 * page 4, paragraph 63; figures 1-12 * [I] 3,7; | [XI]GB469722 (EDMOND MOGLIA) [X] 1,2 * page 2, line 51 - line 70; figure 1 * [I] 7; | [XI]DD220890 (LAUCHHAMMER SCHWERMASCHINEN [DD]) [X] 1,2 * the whole document * [I] 3,7; | [A]GB584226 (ELLEN MARY NORAH GARDINER) [A] 1-7 * the whole document * | vom Anmelder | EP1840018 | DE10114400 |