EP2412833 - Nickellegierung und Artikel [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.04.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 04.05.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 27.04.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 01.03.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 22.10.2017 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 02.12.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.06.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 29.07.2020 [2020/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten General Electric Company 1 River Road Schenectady, NY 12345 / US | [2018/23] |
Frühere [2012/05] | Für alle benannten Staaten General Electric Company a New York Company 1 River Road Schenectady, NY 12345 / US | Erfinder | 01 /
DidomizioO, Richard GE Global Research 1 Research Circle Building K1-3A59 Niskayuna, NY New York 12309 / US | 02 /
Marte, Judson Sloan GE Global Research 1 Research Circle Building K1-3A59t Niskayuna, NY New York 12309 / US | 03 /
Subramanian, Pazhayannur Ramanathan GE Global Research 1 Research Circle Building K1-3A59 Niskayuna, NY New York 12309 / US | [2012/05] | Vertreter | Openshaw & Co. 8 Castle Street Farnham, Surrey GU9 7HR / GB | [N/P] |
Frühere [2018/23] | Foster, Christopher Michael, et al General Electric Technology GmbH GE Corporate Intellectual Property Brown Boveri Strasse 7 5400 Baden / CH | ||
Frühere [2012/05] | Szary, Anne Catherine GE International Inc. Global Patent Operation - Europe 15 John Adam Street London WC2N 6LU / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11175014.7 | 22.07.2011 | [2012/05] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20100844277 | 27.07.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 844277 | [2012/05] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2412833 | Datum: | 01.02.2012 | Sprache: | EN | [2012/05] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2412833 | Datum: | 11.04.2012 | Sprache: | EN | [2012/15] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2412833 | Datum: | 06.06.2018 | Sprache: | EN | [2018/23] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.03.2012 | Klassifikation | IPC: | C22C19/03, C22C19/05, C22C19/07, C22F1/10 | [2012/05] | CPC: |
C22C19/056 (EP,US);
C22C19/03 (EP,US);
C22C19/05 (EP,US);
C22C19/07 (EP,US);
C22F1/10 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/23] |
Frühere [2012/05] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Nickellegierung und Artikel | [2012/05] | Englisch: | Nickel alloy and articles | [2012/05] | Französisch: | Alliage de nickel et articles | [2012/05] | Prüfungsverfahren | 11.10.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2012/47] | 22.11.2012 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht nicht fristgerecht eingegangen | 04.02.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 01.12.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 31.05.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.10.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.02.2018 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 23.02.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.02.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 26.04.2018 | Information über die beabsichtigte Patenterteilung | 26.04.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 01.12.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 07.03.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/20] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht fristgerecht eingegangen ist/Ergänzender europäischer Recherchenbericht | 04.02.2013 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 04.02.2013 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 22.02.2013 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.07.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.07.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.07.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 01.08.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 31.07.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 22.07.2011 | AL | 06.06.2018 | AT | 06.06.2018 | CY | 06.06.2018 | CZ | 06.06.2018 | DK | 06.06.2018 | EE | 06.06.2018 | ES | 06.06.2018 | FI | 06.06.2018 | HR | 06.06.2018 | IT | 06.06.2018 | LT | 06.06.2018 | LV | 06.06.2018 | MC | 06.06.2018 | MK | 06.06.2018 | NL | 06.06.2018 | PL | 06.06.2018 | PT | 06.06.2018 | RO | 06.06.2018 | RS | 06.06.2018 | SE | 06.06.2018 | SI | 06.06.2018 | SK | 06.06.2018 | SM | 06.06.2018 | TR | 06.06.2018 | IE | 22.07.2018 | LU | 22.07.2018 | MT | 22.07.2018 | BE | 31.07.2018 | CH | 31.07.2018 | LI | 31.07.2018 | BG | 06.09.2018 | NO | 06.09.2018 | GR | 07.09.2018 | IS | 06.10.2018 | [2020/31] |
Frühere [2020/27] | HU | 22.07.2011 | |
AL | 06.06.2018 | ||
AT | 06.06.2018 | ||
CY | 06.06.2018 | ||
CZ | 06.06.2018 | ||
DK | 06.06.2018 | ||
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
IT | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
MC | 06.06.2018 | ||
NL | 06.06.2018 | ||
PL | 06.06.2018 | ||
PT | 06.06.2018 | ||
RO | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
SI | 06.06.2018 | ||
SK | 06.06.2018 | ||
SM | 06.06.2018 | ||
TR | 06.06.2018 | ||
IE | 22.07.2018 | ||
LU | 22.07.2018 | ||
MT | 22.07.2018 | ||
BE | 31.07.2018 | ||
CH | 31.07.2018 | ||
LI | 31.07.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
Frühere [2020/16] | AL | 06.06.2018 | |
AT | 06.06.2018 | ||
CY | 06.06.2018 | ||
CZ | 06.06.2018 | ||
DK | 06.06.2018 | ||
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
IT | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
MC | 06.06.2018 | ||
NL | 06.06.2018 | ||
PL | 06.06.2018 | ||
RO | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
SI | 06.06.2018 | ||
SK | 06.06.2018 | ||
SM | 06.06.2018 | ||
TR | 06.06.2018 | ||
IE | 22.07.2018 | ||
LU | 22.07.2018 | ||
MT | 22.07.2018 | ||
BE | 31.07.2018 | ||
CH | 31.07.2018 | ||
LI | 31.07.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
Frühere [2020/08] | AL | 06.06.2018 | |
AT | 06.06.2018 | ||
CY | 06.06.2018 | ||
CZ | 06.06.2018 | ||
DK | 06.06.2018 | ||
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
IT | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
MC | 06.06.2018 | ||
NL | 06.06.2018 | ||
PL | 06.06.2018 | ||
RO | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
SI | 06.06.2018 | ||
SK | 06.06.2018 | ||
SM | 06.06.2018 | ||
IE | 22.07.2018 | ||
LU | 22.07.2018 | ||
MT | 22.07.2018 | ||
BE | 31.07.2018 | ||
CH | 31.07.2018 | ||
LI | 31.07.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
Frühere [2019/51] | AL | 06.06.2018 | |
AT | 06.06.2018 | ||
CY | 06.06.2018 | ||
CZ | 06.06.2018 | ||
DK | 06.06.2018 | ||
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
IT | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
MC | 06.06.2018 | ||
NL | 06.06.2018 | ||
PL | 06.06.2018 | ||
RO | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
SI | 06.06.2018 | ||
SK | 06.06.2018 | ||
SM | 06.06.2018 | ||
IE | 22.07.2018 | ||
LU | 22.07.2018 | ||
BE | 31.07.2018 | ||
CH | 31.07.2018 | ||
LI | 31.07.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
Frühere [2019/26] | AT | 06.06.2018 | |
CY | 06.06.2018 | ||
CZ | 06.06.2018 | ||
DK | 06.06.2018 | ||
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
IT | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
MC | 06.06.2018 | ||
NL | 06.06.2018 | ||
PL | 06.06.2018 | ||
RO | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
SI | 06.06.2018 | ||
SK | 06.06.2018 | ||
SM | 06.06.2018 | ||
IE | 22.07.2018 | ||
LU | 22.07.2018 | ||
BE | 31.07.2018 | ||
CH | 31.07.2018 | ||
LI | 31.07.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
Frühere [2019/24] | AT | 06.06.2018 | |
CY | 06.06.2018 | ||
CZ | 06.06.2018 | ||
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
IT | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
MC | 06.06.2018 | ||
NL | 06.06.2018 | ||
PL | 06.06.2018 | ||
RO | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
SK | 06.06.2018 | ||
SM | 06.06.2018 | ||
IE | 22.07.2018 | ||
LU | 22.07.2018 | ||
BE | 31.07.2018 | ||
CH | 31.07.2018 | ||
LI | 31.07.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
Frühere [2019/21] | AT | 06.06.2018 | |
CY | 06.06.2018 | ||
CZ | 06.06.2018 | ||
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
IT | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
MC | 06.06.2018 | ||
NL | 06.06.2018 | ||
PL | 06.06.2018 | ||
RO | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
SK | 06.06.2018 | ||
SM | 06.06.2018 | ||
IE | 22.07.2018 | ||
LU | 22.07.2018 | ||
CH | 31.07.2018 | ||
LI | 31.07.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
Frühere [2019/19] | AT | 06.06.2018 | |
CY | 06.06.2018 | ||
CZ | 06.06.2018 | ||
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
IT | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
MC | 06.06.2018 | ||
NL | 06.06.2018 | ||
PL | 06.06.2018 | ||
RO | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
SK | 06.06.2018 | ||
SM | 06.06.2018 | ||
IE | 22.07.2018 | ||
LU | 22.07.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
Frühere [2019/17] | AT | 06.06.2018 | |
CY | 06.06.2018 | ||
CZ | 06.06.2018 | ||
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
IT | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
MC | 06.06.2018 | ||
NL | 06.06.2018 | ||
PL | 06.06.2018 | ||
RO | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
SK | 06.06.2018 | ||
SM | 06.06.2018 | ||
LU | 22.07.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
Frühere [2019/15] | AT | 06.06.2018 | |
CY | 06.06.2018 | ||
CZ | 06.06.2018 | ||
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
IT | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
MC | 06.06.2018 | ||
NL | 06.06.2018 | ||
PL | 06.06.2018 | ||
RO | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
SK | 06.06.2018 | ||
SM | 06.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
Frühere [2019/11] | AT | 06.06.2018 | |
CY | 06.06.2018 | ||
CZ | 06.06.2018 | ||
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
IT | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
NL | 06.06.2018 | ||
PL | 06.06.2018 | ||
RO | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
SK | 06.06.2018 | ||
SM | 06.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
Frühere [2019/10] | AT | 06.06.2018 | |
CY | 06.06.2018 | ||
CZ | 06.06.2018 | ||
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
NL | 06.06.2018 | ||
PL | 06.06.2018 | ||
RO | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
SK | 06.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
Frühere [2019/09] | CY | 06.06.2018 | |
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
NL | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
Frühere [2019/08] | CY | 06.06.2018 | |
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
NL | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
Frühere [2019/03] | CY | 06.06.2018 | |
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
NL | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
Frühere [2018/52] | CY | 06.06.2018 | |
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
Frühere [2018/51] | CY | 06.06.2018 | |
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
Frühere [2018/50] | CY | 06.06.2018 | |
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
Frühere [2018/49] | CY | 06.06.2018 | |
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
Frühere [2018/47] | ES | 06.06.2018 | |
FI | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JPS6013020 (DAIDO STEEL CO LTD) [A] 1-7 * abstract *; | [XA]JPS60255948 (HITACHI LTD) [X] 1-4,6,7 * abstract * [A] 5; | [X]US6521175 (MOURER DAVID P [US], et al) [X] 8 * columns 3-6; claims 1-18 *; | [X]US2004221925 (TAMAKI HIDEKI [JP], et al) [X] 1-7 * pages 2-5, 9, paragraphs 0044, 0066; figures 1-15; claims 1-16; tables 1-2 *; | [XA]US2005072500 (CAO WEI-DI [US], et al) [X] 1-3,6,7 * paragraphs [0022] , [ 0036] , [0037] , [ 0041] , [0056]; figures 1-4; examples 1, 4; claims 37-39 * [A] 4,5; | [X]EP1605074 (TOSHIBA KK [JP]) [X] 9-12* page 6; claims 1-26; table 1 *; | [XPA]EP2236635 (HITACHI LTD [JP]) [XP] 1-3,6,7 * pages 3-7; figures 1-5; claims 1-2 * [A] 4,5; | [XP]EP2256222 (GEN ELECTRIC [US]) [XP] 8 * paragraphs [0023] - [0026]; claim 1 * | vom Anmelder | - C. SIMS, M. STOLOFF, W. HAGEL, Superallovs, JOHN WILEY AND SONS, (1987), vol. II, pages 257 - 258 | - VALIEV, R.K. ISLAMGALIEV, LV. ALEXANDROV, "Bulk Nanostructured Materials from Severe Plastic Deformation", PROG. MATER. SCI., (2000), vol. 45, page 104 |