EP2426376 - Fahrantrieb mit einem Antriebsmotor und einer Getriebeeinrichtung mit Schaltgetriebe und Variator [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.04.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.01.2019 | Änderung - Klassifikation | veröffentlicht am 13.02.2019 [2019/07] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Linde Hydraulics GmbH & Co. KG Carl-von-Linde-Platz 63743 Aschaffenburg / DE | [2013/24] |
Frühere [2012/10] | Für alle benannten Staaten Linde Material Handling GmbH Carl-von-Linde-Platz 63743 Aschaffenburg / DE | Erfinder | 01 /
Welschof, Bernward, Dr. Roseggerstraße 2a 63762 Großostheim / DE | 02 /
Krittian, Lukas Ohmbachsgasse 2a 63739 Aschaffenburg / DE | [2012/10] | Vertreter | Geirhos, Johann Geirhos & Waller Partnerschaft Landshuter Allee 14 80637 München / DE | [N/P] |
Frühere [2014/23] | Geirhos, Johann Geirhos & Waller Partnerschaft Patent- und Rechtsanwälte Landshuter Allee 14 80637 München / DE | ||
Frühere [2012/10] | Geirhos, Johann Geirhos & Waller Partnerschaft Patent- und Rechtsanwälte Landshuter Allee 14 80637 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11178874.1 | 25.08.2011 | [2012/10] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20101036142 | 02.09.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102010036142 | [2012/10] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2426376 | Datum: | 07.03.2012 | Sprache: | DE | [2012/10] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2426376 | Datum: | 06.06.2012 | Sprache: | DE | [2012/23] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2426376 | Datum: | 04.06.2014 | Sprache: | DE | [2014/23] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.05.2012 | Klassifikation | IPC: | F16H47/02, B60K6/442, B60K6/52, B60K6/547, B60K23/08 | [2012/23] | CPC: |
B60K17/08 (EP);
B60K17/10 (EP);
B60K17/348 (EP);
B60K23/08 (EP);
B60K6/442 (EP);
B60K6/52 (EP);
B60K6/547 (EP);
F16H47/02 (EP);
B60K17/346 (EP);
|
Frühere IPC [2012/10] | F16H47/02 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/10] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Fahrantrieb mit einem Antriebsmotor und einer Getriebeeinrichtung mit Schaltgetriebe und Variator | [2012/10] | Englisch: | Traction drive with a drive engine and a geared device with switchable gearbox and variator | [2012/10] | Französisch: | Système d'entraînement doté d'un moteur et d'un dispositif d'engrenage à boîte de vitesse et variateur | [2012/10] | Prüfungsverfahren | 03.12.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 03.12.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2013/03] | 21.05.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 30.09.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.02.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.04.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 24.04.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 24.04.2014 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 21.05.2013 | Einspruch (Einsprüche) | 05.03.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/20] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.08.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 25.08.2011 | AL | 04.06.2014 | BG | 04.06.2014 | CY | 04.06.2014 | CZ | 04.06.2014 | DK | 04.06.2014 | EE | 04.06.2014 | ES | 04.06.2014 | FI | 04.06.2014 | HR | 04.06.2014 | IT | 04.06.2014 | LT | 04.06.2014 | LV | 04.06.2014 | MC | 04.06.2014 | MK | 04.06.2014 | MT | 04.06.2014 | NL | 04.06.2014 | PL | 04.06.2014 | RO | 04.06.2014 | RS | 04.06.2014 | SE | 04.06.2014 | SI | 04.06.2014 | SK | 04.06.2014 | SM | 04.06.2014 | TR | 04.06.2014 | IE | 25.08.2014 | LU | 25.08.2014 | BE | 31.08.2014 | CH | 31.08.2014 | LI | 31.08.2014 | NO | 04.09.2014 | GR | 05.09.2014 | IS | 04.10.2014 | PT | 06.10.2014 | [2018/46] |
Frühere [2018/31] | HU | 25.08.2011 | |
BG | 04.06.2014 | ||
CY | 04.06.2014 | ||
CZ | 04.06.2014 | ||
DK | 04.06.2014 | ||
EE | 04.06.2014 | ||
ES | 04.06.2014 | ||
FI | 04.06.2014 | ||
HR | 04.06.2014 | ||
IT | 04.06.2014 | ||
LT | 04.06.2014 | ||
LV | 04.06.2014 | ||
MC | 04.06.2014 | ||
MK | 04.06.2014 | ||
MT | 04.06.2014 | ||
NL | 04.06.2014 | ||
PL | 04.06.2014 | ||
RO | 04.06.2014 | ||
RS | 04.06.2014 | ||
SE | 04.06.2014 | ||
SI | 04.06.2014 | ||
SK | 04.06.2014 | ||
SM | 04.06.2014 | ||
TR | 04.06.2014 | ||
IE | 25.08.2014 | ||
LU | 25.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
CH | 31.08.2014 | ||
LI | 31.08.2014 | ||
NO | 04.09.2014 | ||
GR | 05.09.2014 | ||
IS | 04.10.2014 | ||
PT | 06.10.2014 | ||
Frühere [2016/33] | HU | 25.08.2011 | |
BG | 04.06.2014 | ||
CY | 04.06.2014 | ||
CZ | 04.06.2014 | ||
DK | 04.06.2014 | ||
EE | 04.06.2014 | ||
ES | 04.06.2014 | ||
FI | 04.06.2014 | ||
HR | 04.06.2014 | ||
IT | 04.06.2014 | ||
LT | 04.06.2014 | ||
LV | 04.06.2014 | ||
MC | 04.06.2014 | ||
MT | 04.06.2014 | ||
NL | 04.06.2014 | ||
PL | 04.06.2014 | ||
RO | 04.06.2014 | ||
RS | 04.06.2014 | ||
SE | 04.06.2014 | ||
SI | 04.06.2014 | ||
SK | 04.06.2014 | ||
SM | 04.06.2014 | ||
TR | 04.06.2014 | ||
IE | 25.08.2014 | ||
LU | 25.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
CH | 31.08.2014 | ||
LI | 31.08.2014 | ||
NO | 04.09.2014 | ||
GR | 05.09.2014 | ||
IS | 04.10.2014 | ||
PT | 06.10.2014 | ||
Frühere [2016/32] | HU | 25.08.2011 | |
BG | 04.06.2014 | ||
CY | 04.06.2014 | ||
CZ | 04.06.2014 | ||
DK | 04.06.2014 | ||
EE | 04.06.2014 | ||
ES | 04.06.2014 | ||
FI | 04.06.2014 | ||
HR | 04.06.2014 | ||
IT | 04.06.2014 | ||
LT | 04.06.2014 | ||
LV | 04.06.2014 | ||
MC | 04.06.2014 | ||
MT | 04.06.2014 | ||
NL | 04.06.2014 | ||
PL | 04.06.2014 | ||
RO | 04.06.2014 | ||
RS | 04.06.2014 | ||
SE | 04.06.2014 | ||
SI | 04.06.2014 | ||
SK | 04.06.2014 | ||
SM | 04.06.2014 | ||
IE | 25.08.2014 | ||
LU | 25.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
CH | 31.08.2014 | ||
LI | 31.08.2014 | ||
NO | 04.09.2014 | ||
GR | 05.09.2014 | ||
IS | 04.10.2014 | ||
PT | 06.10.2014 | ||
Frühere [2016/31] | BG | 04.06.2014 | |
CY | 04.06.2014 | ||
CZ | 04.06.2014 | ||
DK | 04.06.2014 | ||
EE | 04.06.2014 | ||
ES | 04.06.2014 | ||
FI | 04.06.2014 | ||
HR | 04.06.2014 | ||
IT | 04.06.2014 | ||
LT | 04.06.2014 | ||
LV | 04.06.2014 | ||
MC | 04.06.2014 | ||
MT | 04.06.2014 | ||
NL | 04.06.2014 | ||
PL | 04.06.2014 | ||
RO | 04.06.2014 | ||
RS | 04.06.2014 | ||
SE | 04.06.2014 | ||
SI | 04.06.2014 | ||
SK | 04.06.2014 | ||
SM | 04.06.2014 | ||
IE | 25.08.2014 | ||
LU | 25.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
CH | 31.08.2014 | ||
LI | 31.08.2014 | ||
NO | 04.09.2014 | ||
GR | 05.09.2014 | ||
IS | 04.10.2014 | ||
PT | 06.10.2014 | ||
Frühere [2016/28] | CY | 04.06.2014 | |
CZ | 04.06.2014 | ||
DK | 04.06.2014 | ||
EE | 04.06.2014 | ||
ES | 04.06.2014 | ||
FI | 04.06.2014 | ||
HR | 04.06.2014 | ||
IT | 04.06.2014 | ||
LT | 04.06.2014 | ||
LV | 04.06.2014 | ||
MC | 04.06.2014 | ||
MT | 04.06.2014 | ||
NL | 04.06.2014 | ||
PL | 04.06.2014 | ||
RO | 04.06.2014 | ||
RS | 04.06.2014 | ||
SE | 04.06.2014 | ||
SI | 04.06.2014 | ||
SK | 04.06.2014 | ||
SM | 04.06.2014 | ||
IE | 25.08.2014 | ||
LU | 25.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
CH | 31.08.2014 | ||
LI | 31.08.2014 | ||
NO | 04.09.2014 | ||
GR | 05.09.2014 | ||
IS | 04.10.2014 | ||
PT | 06.10.2014 | ||
Frühere [2016/22] | CY | 04.06.2014 | |
CZ | 04.06.2014 | ||
DK | 04.06.2014 | ||
EE | 04.06.2014 | ||
ES | 04.06.2014 | ||
FI | 04.06.2014 | ||
HR | 04.06.2014 | ||
IT | 04.06.2014 | ||
LT | 04.06.2014 | ||
LV | 04.06.2014 | ||
MC | 04.06.2014 | ||
NL | 04.06.2014 | ||
PL | 04.06.2014 | ||
RO | 04.06.2014 | ||
RS | 04.06.2014 | ||
SE | 04.06.2014 | ||
SI | 04.06.2014 | ||
SK | 04.06.2014 | ||
SM | 04.06.2014 | ||
IE | 25.08.2014 | ||
LU | 25.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
CH | 31.08.2014 | ||
LI | 31.08.2014 | ||
NO | 04.09.2014 | ||
GR | 05.09.2014 | ||
IS | 04.10.2014 | ||
PT | 06.10.2014 | ||
Frühere [2015/37] | CY | 04.06.2014 | |
CZ | 04.06.2014 | ||
DK | 04.06.2014 | ||
EE | 04.06.2014 | ||
ES | 04.06.2014 | ||
FI | 04.06.2014 | ||
HR | 04.06.2014 | ||
IT | 04.06.2014 | ||
LT | 04.06.2014 | ||
LV | 04.06.2014 | ||
MC | 04.06.2014 | ||
NL | 04.06.2014 | ||
PL | 04.06.2014 | ||
RO | 04.06.2014 | ||
RS | 04.06.2014 | ||
SE | 04.06.2014 | ||
SI | 04.06.2014 | ||
SK | 04.06.2014 | ||
IE | 25.08.2014 | ||
LU | 25.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
CH | 31.08.2014 | ||
LI | 31.08.2014 | ||
NO | 04.09.2014 | ||
GR | 05.09.2014 | ||
IS | 04.10.2014 | ||
PT | 06.10.2014 | ||
Frühere [2015/36] | CY | 04.06.2014 | |
CZ | 04.06.2014 | ||
DK | 04.06.2014 | ||
EE | 04.06.2014 | ||
ES | 04.06.2014 | ||
FI | 04.06.2014 | ||
HR | 04.06.2014 | ||
IT | 04.06.2014 | ||
LT | 04.06.2014 | ||
LV | 04.06.2014 | ||
MC | 04.06.2014 | ||
NL | 04.06.2014 | ||
PL | 04.06.2014 | ||
RO | 04.06.2014 | ||
RS | 04.06.2014 | ||
SE | 04.06.2014 | ||
SI | 04.06.2014 | ||
SK | 04.06.2014 | ||
LU | 25.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
CH | 31.08.2014 | ||
LI | 31.08.2014 | ||
NO | 04.09.2014 | ||
GR | 05.09.2014 | ||
IS | 04.10.2014 | ||
PT | 06.10.2014 | ||
Frühere [2015/22] | CY | 04.06.2014 | |
CZ | 04.06.2014 | ||
DK | 04.06.2014 | ||
EE | 04.06.2014 | ||
ES | 04.06.2014 | ||
FI | 04.06.2014 | ||
HR | 04.06.2014 | ||
IT | 04.06.2014 | ||
LT | 04.06.2014 | ||
LV | 04.06.2014 | ||
MC | 04.06.2014 | ||
NL | 04.06.2014 | ||
PL | 04.06.2014 | ||
RO | 04.06.2014 | ||
RS | 04.06.2014 | ||
SE | 04.06.2014 | ||
SK | 04.06.2014 | ||
LU | 25.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
CH | 31.08.2014 | ||
LI | 31.08.2014 | ||
NO | 04.09.2014 | ||
GR | 05.09.2014 | ||
IS | 04.10.2014 | ||
PT | 06.10.2014 | ||
Frühere [2015/20] | CY | 04.06.2014 | |
CZ | 04.06.2014 | ||
EE | 04.06.2014 | ||
ES | 04.06.2014 | ||
FI | 04.06.2014 | ||
HR | 04.06.2014 | ||
LT | 04.06.2014 | ||
LV | 04.06.2014 | ||
MC | 04.06.2014 | ||
NL | 04.06.2014 | ||
PL | 04.06.2014 | ||
RO | 04.06.2014 | ||
RS | 04.06.2014 | ||
SE | 04.06.2014 | ||
SK | 04.06.2014 | ||
LU | 25.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
CH | 31.08.2014 | ||
LI | 31.08.2014 | ||
NO | 04.09.2014 | ||
GR | 05.09.2014 | ||
IS | 04.10.2014 | ||
PT | 06.10.2014 | ||
Frühere [2015/19] | CY | 04.06.2014 | |
CZ | 04.06.2014 | ||
EE | 04.06.2014 | ||
ES | 04.06.2014 | ||
FI | 04.06.2014 | ||
HR | 04.06.2014 | ||
LT | 04.06.2014 | ||
LV | 04.06.2014 | ||
MC | 04.06.2014 | ||
NL | 04.06.2014 | ||
PL | 04.06.2014 | ||
RO | 04.06.2014 | ||
RS | 04.06.2014 | ||
SE | 04.06.2014 | ||
SK | 04.06.2014 | ||
LU | 25.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
NO | 04.09.2014 | ||
GR | 05.09.2014 | ||
IS | 04.10.2014 | ||
PT | 06.10.2014 | ||
Frühere [2015/18] | CY | 04.06.2014 | |
CZ | 04.06.2014 | ||
EE | 04.06.2014 | ||
ES | 04.06.2014 | ||
FI | 04.06.2014 | ||
HR | 04.06.2014 | ||
LT | 04.06.2014 | ||
LV | 04.06.2014 | ||
MC | 04.06.2014 | ||
NL | 04.06.2014 | ||
PL | 04.06.2014 | ||
RO | 04.06.2014 | ||
RS | 04.06.2014 | ||
SE | 04.06.2014 | ||
SK | 04.06.2014 | ||
NO | 04.09.2014 | ||
GR | 05.09.2014 | ||
IS | 04.10.2014 | ||
PT | 06.10.2014 | ||
Frühere [2015/12] | CY | 04.06.2014 | |
CZ | 04.06.2014 | ||
EE | 04.06.2014 | ||
ES | 04.06.2014 | ||
FI | 04.06.2014 | ||
HR | 04.06.2014 | ||
LT | 04.06.2014 | ||
LV | 04.06.2014 | ||
NL | 04.06.2014 | ||
PL | 04.06.2014 | ||
RO | 04.06.2014 | ||
RS | 04.06.2014 | ||
SE | 04.06.2014 | ||
SK | 04.06.2014 | ||
NO | 04.09.2014 | ||
GR | 05.09.2014 | ||
IS | 04.10.2014 | ||
PT | 06.10.2014 | ||
Frühere [2015/11] | CY | 04.06.2014 | |
CZ | 04.06.2014 | ||
EE | 04.06.2014 | ||
ES | 04.06.2014 | ||
FI | 04.06.2014 | ||
HR | 04.06.2014 | ||
LT | 04.06.2014 | ||
LV | 04.06.2014 | ||
PL | 04.06.2014 | ||
RO | 04.06.2014 | ||
RS | 04.06.2014 | ||
SE | 04.06.2014 | ||
SK | 04.06.2014 | ||
NO | 04.09.2014 | ||
GR | 05.09.2014 | ||
PT | 06.10.2014 | ||
Frühere [2015/10] | CY | 04.06.2014 | |
CZ | 04.06.2014 | ||
EE | 04.06.2014 | ||
ES | 04.06.2014 | ||
FI | 04.06.2014 | ||
HR | 04.06.2014 | ||
LT | 04.06.2014 | ||
LV | 04.06.2014 | ||
RS | 04.06.2014 | ||
SE | 04.06.2014 | ||
SK | 04.06.2014 | ||
NO | 04.09.2014 | ||
GR | 05.09.2014 | ||
Frühere [2014/52] | CY | 04.06.2014 | |
FI | 04.06.2014 | ||
HR | 04.06.2014 | ||
LT | 04.06.2014 | ||
LV | 04.06.2014 | ||
RS | 04.06.2014 | ||
SE | 04.06.2014 | ||
NO | 04.09.2014 | ||
GR | 05.09.2014 | ||
Frühere [2014/50] | CY | 04.06.2014 | |
FI | 04.06.2014 | ||
HR | 04.06.2014 | ||
LT | 04.06.2014 | ||
LV | 04.06.2014 | ||
SE | 04.06.2014 | ||
NO | 04.09.2014 | ||
GR | 05.09.2014 | ||
Frühere [2014/49] | CY | 04.06.2014 | |
FI | 04.06.2014 | ||
LT | 04.06.2014 | ||
NO | 04.09.2014 | ||
Frühere [2014/48] | CY | 04.06.2014 | |
LT | 04.06.2014 | ||
Frühere [2014/47] | CY | 04.06.2014 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XAI]DE102006036846 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [X] 1-4,8 * paragraphs [0020] - [0032] * * figure 1 * [A] 5 [I] 7; | [XAI]US2010120580 (MEPHAM SHAUN E [US], et al) [X] 1-4,10-13 * paragraphs [0026] - [0051] * * claims 25-32 * * figures 1A-6 * [A] 5 [I] 7; | [XAI]US2009124456 (ZHANG YISHENG [US], et al) [X] 1,2,4,8 * paragraphs [0031] - [0046] * * figures 1-6 * [A] 5 [I] 7; | [A]JPH1130305 (KOMATSU MFG CO LTD) [A] 1,4,7 * abstract * | vom Anmelder | EP1626206 |