EP2422685 - Starres Endoskop [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 26.07.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.07.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 28.08.2013 [2013/35] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fujifilm Corporation 26-30, Nishiazabu 2-chome Minato-ku Tokyo 106-8620 / JP | [N/P] |
Frühere [2012/09] | Für alle benannten Staaten Fujifilm Corporation 26-30, Nishiazabu 2-chome Minato-ku Tokyo 106-8620 / JP | Erfinder | 01 /
Shibuya, Hiroshi c/o FUJIFILM Corporation 798, Miyanodai, Kaisei-machi Ashigarakami-gun Kanagawa 258-8538 / JP | [2012/09] | Vertreter | Klunker . Schmitt-Nilson . Hirsch Patentanwälte Destouchesstraße 68 80796 München / DE | [N/P] |
Frühere [2012/09] | Klunker . Schmitt-Nilson . Hirsch Destouchesstraße 68 80796 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11179021.8 | 26.08.2011 | [2012/09] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20100192746 | 30.08.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2010192746 | [2012/09] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2422685 | Datum: | 29.02.2012 | Sprache: | EN | [2012/09] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.11.2011 | Klassifikation | IPC: | A61B1/00, A61B1/015 | [2012/09] | CPC: |
A61B1/015 (EP,US);
A61B1/00128 (EP,US);
A61B1/00135 (EP,US);
A61B1/126 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/09] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Starres Endoskop | [2012/09] | Englisch: | Rigid endoscope | [2012/09] | Französisch: | Endoscope rigide | [2012/09] | Prüfungsverfahren | 28.08.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 28.08.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2012/41] | 25.10.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.03.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2013/35] | 10.04.2013 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2013/35] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 25.10.2012 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US5971917 (KOMI SHUJI [JP], et al) [Y] 1-6* column 6, lines 41-52; figures 4,5,6 *; | [Y]JP2009189496 (OLYMPUS CORP) [Y] 1-6 * abstract * | vom Anmelder | JPH05269079 | JP2009189496 |