EP2564940 - Applikationsstift [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 13.12.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 02.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.12.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 15.01.2014 [2014/03] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sika Technology AG Zugerstrasse 50 6340 Baar / CH | [2013/10] | Erfinder | 01 /
Lau, Janine Burenweg 20 8053 Zürich / CH | 02 /
Bonna, Edmund Bühelstrasse 20 9497 Triesenberg / LI | [2013/10] | Vertreter | Sika Patent Attorneys C/o Sika Technology AG Corp. IP Dept. Tüffenwies 16 8048 Zürich / CH | [N/P] |
Frühere [2013/10] | Sika Patent Attorneys c/o Sika Technology AG Tüffenwies 16-22 8048 Zürich / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11179551.4 | 31.08.2011 | [2013/10] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2564940 | Datum: | 06.03.2013 | Sprache: | DE | [2013/10] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.01.2013 | Klassifikation | IPC: | B05C17/00 | [2013/10] | CPC: |
B43M11/06 (EP,US);
B05C17/003 (KR);
B05C1/00 (US);
B65D47/42 (EP,KR,US);
A61M35/003 (EP,KR,US);
A61M35/006 (KR,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/10] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Applikationsstift | [2013/10] | Englisch: | Applicator stick | [2013/10] | Französisch: | Crayon d'application | [2013/10] | Prüfungsverfahren | 31.08.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2013/10] | 27.03.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 07.08.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2014/03] | 10.09.2013 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2014/03] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 27.03.2013 | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.08.2013 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US6478191 (D ALESSIO KEITH R [US], et al) [X] 1-4 * column 7, line 7 - column 8, line 65; figure - * [I] 5,6; | [XI]US2003203338 (LEVINE JONATHAN B [US]) [X] 1,2 * paragraph [0030] - paragraph [0036]; figure 1 * [I] 3; | [A]WO2004071235 (RUFFIN MARSHALL V [US], et al) [A] 1-6 * page 4, line 3 - page 5, line 24; figures 1-5 * | vom Anmelder | WO0038564 |