Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US8682205 | Globale Akte | 25.03.2014 | B2 | US2012070180 | 22.03.2012 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | JP2011128502 | 08.06.2011 | JP2010208426 | 16.09.2010 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP5880998B | Globale Akte | 09.03.2016 | B2 | JP2012083701 | 26.04.2012 | A | Prioritätsnummer | Datum | JP2011128502 | 08.06.2011 | JP2010208426 | 16.09.2010 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN102402170B | Globale Akte | 10.12.2014 | B | CN102402170 | 04.04.2012 | A | Prioritätsnummer | Datum | JP2011128502 | 08.06.2011 | JP2010208426 | 16.09.2010 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP2444859 | Globale Akte | 17.07.2019 | B1 | EP2444859 | 07.06.2017 | A3 | EP2444859 | 25.04.2012 | A2 | Prioritätsnummer | Datum | JP2011128502 | 08.06.2011 | JP2010208426 | 16.09.2010 |