EP2405616 - Verfahren und Vorrichtung für die Zuweisung einer Uplink-Ressource [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 29.11.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 05.05.2025 | ||
Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2015 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU, LU | veröffentlicht am 19.08.2015 [2015/34] |
Anmelder | Für alle benannten Staaten BlackBerry Limited 2200 University Avenue East Waterloo, ON N2K 0A7 / CA | ||
[2013/48] | |||
Erfinder | 01 /
Yu, Yi 12 Corkstown Road Apt. 225 Ottawa, K2H 5B3 / CA | ||
02 /
Cai, Zhijun 3009 Manor Green Blvd. Euless, TX Texas 76039-4138 / US | |||
03 /
Womack, James 32 Linderhof Circle Bedford, TX Texas 76022 / US | |||
[2012/02] | |||
Vertreter | Hibbert, Juliet Jane Grace, et al Kilburn & Strode LLP Lacon London 84 Theobalds Road London WC1X 8NL / GB | ||
[N/P] | |||
Anmeldenummer, Anmeldetag | 11183791.0 | 28.03.2008 | |
[2012/02] | |||
Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20080023897 | 31.01.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 23897 | |
[2012/02] | |||
Anmeldesprache | EN | ||
Verfahrenssprache | EN | ||
Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | |
Nr.: | EP2405616 | ||
Datum: | 11.01.2012 | ||
Sprache: | EN | ||
[2012/27] | |||
Art: | A8 Berichtigte Patentanmeldung | ||
Nr.: | EP2405616 | ||
Datum: | 04.07.2012 | ||
[2012/27] | |||
Art: | A3 Recherchenbericht | ||
Nr.: | EP2405616 | ||
Datum: | 25.07.2012 | ||
Sprache: | EN | ||
[2012/30] | |||
Art: | B1 Patentschrift | ||
Nr.: | EP2405616 | ||
Datum: | 23.01.2013 | ||
Sprache: | EN | ||
[2013/04] | |||
Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.10.2011 |
Klassifikation | IPC: | H04W28/02 | [2013/04] |
CPC: |
H04L47/824 (EP,US);
H04L47/10 (US);
H04L47/70 (EP,US);
H04L47/745 (EP,US);
H04L47/801 (EP,US);
H04L47/822 (EP,US)
| ||
Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2012/02] | ||
Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und Vorrichtung für die Zuweisung einer Uplink-Ressource | [2012/02] |
Englisch: | Method and apparatus for allocation of an uplink resource | [2012/02] | |
Französisch: | Procédé et appareil d'affectation d'une ressource de liaison montante | [2012/02] | |
Prüfungsverfahren | 04.10.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2012/02] | |
09.07.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | ||
23.08.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | ||
20.11.2012 | Erteilungsgebühr entrichtet | ||
20.11.2012 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | ||
Stammanmeldung(en) Tooltip | EP08153672.4 / EP2086185 | ||
Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist (EP20080153672) , ist 29.09.2009 | ||
Einspruch (Einsprüche) | 24.10.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2014/01] | |
Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | ||
04.10.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | ||
04.10.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | ||
12.01.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | ||
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | |||
Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 28.03.2008 | |
AT | 23.01.2013 | ||
BE | 23.01.2013 | ||
CY | 23.01.2013 | ||
CZ | 23.01.2013 | ||
DK | 23.01.2013 | ||
EE | 23.01.2013 | ||
FI | 23.01.2013 | ||
HR | 23.01.2013 | ||
IT | 23.01.2013 | ||
LT | 23.01.2013 | ||
LV | 23.01.2013 | ||
MT | 23.01.2013 | ||
PL | 23.01.2013 | ||
RO | 23.01.2013 | ||
SE | 23.01.2013 | ||
SI | 23.01.2013 | ||
SK | 23.01.2013 | ||
TR | 23.01.2013 | ||
IE | 28.03.2013 | ||
LU | 28.03.2013 | ||
CH | 31.03.2013 | ||
LI | 31.03.2013 | ||
MC | 31.03.2013 | ||
BG | 23.04.2013 | ||
NO | 23.04.2013 | ||
GR | 24.04.2013 | ||
ES | 04.05.2013 | ||
IS | 23.05.2013 | ||
PT | 23.05.2013 | ||
[2015/34] | |||
Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]WO03051007 (NORTEL NETWORKS LTD [CA]) [X] 1-15 * paragraph [0021] - paragraph [0022] * * page 4, line 27 - line 29 ** page 5, line 2 - line 8 *; | |
[X]US2007110002 (YANG SUNG-KANG [TW], et al) [X] 1-5 * paragraph [0005]; figure 2 * |