EP2444577 - System zum Schnappbefestigen von Führungsteilen, insbesondere für Schiebetüren und Möbelteile [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.01.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 25.01.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 30.08.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 27.04.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Bortoluzzi Sistemi S.p.A. Via Caduti 14 Settembre 1944 45 32100 Belluno / IT | [2016/01] |
Frühere [2012/17] | Für alle benannten Staaten Bortoluzzi Lab S.r.l. Via Caduti 14 Settembre 1944, 45 32100 Belluno / IT | Erfinder | 01 /
Bortoluzzi, Guido Via Caduti 14 Settembre 1944, 45 32100 Belluno / IT | [2012/17] | Vertreter | Modiano, Micaela Nadia, et al Modiano & Partners Via Meravigli, 16 20123 Milano / IT | [2019/09] |
Frühere [2012/17] | Modiano, Micaela Nadia, et al Modiano & Partners (IT) Via Meravigli, 16 20123 Milano / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11185544.1 | 18.10.2011 | [2012/17] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT2010BL00019 | 19.10.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT BL20100019 | [2012/17] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2444577 | Datum: | 25.04.2012 | Sprache: | EN | [2012/17] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2444577 | Datum: | 03.01.2018 | Sprache: | EN | [2018/01] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2444577 | Datum: | 27.02.2019 | Sprache: | EN | [2019/09] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.12.2017 | Klassifikation | IPC: | E05D15/06 | [2012/17] | CPC: |
E05D15/0652 (EP);
E05D15/0656 (EP);
E05Y2201/684 (EP);
E05Y2600/52 (EP);
E05Y2600/528 (EP);
E05Y2600/53 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/22] |
Frühere [2012/17] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | System zum Schnappbefestigen von Führungsteilen, insbesondere für Schiebetüren und Möbelteile | [2012/17] | Englisch: | System for snap fixing of guides, particularly for sliding doors of pieces of furniture | [2012/17] | Französisch: | Système pour la fixation de guides par encliquetage, en particulier pour portes coulissantes de meubles | [2012/17] | Prüfungsverfahren | 18.10.2011 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 16.04.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/22] | 28.06.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 31.08.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.01.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.01.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 08.01.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 31.08.2018 | Einspruch (Einsprüche) | 28.11.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/06] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.10.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.10.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.10.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.10.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 23.10.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 26.10.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 18.10.2011 | AL | 27.02.2019 | AT | 27.02.2019 | CY | 27.02.2019 | CZ | 27.02.2019 | DK | 27.02.2019 | EE | 27.02.2019 | FI | 27.02.2019 | HR | 27.02.2019 | LT | 27.02.2019 | LV | 27.02.2019 | MC | 27.02.2019 | MK | 27.02.2019 | MT | 27.02.2019 | NL | 27.02.2019 | RO | 27.02.2019 | RS | 27.02.2019 | SE | 27.02.2019 | SI | 27.02.2019 | SK | 27.02.2019 | BG | 27.05.2019 | NO | 27.05.2019 | GR | 28.05.2019 | IS | 27.06.2019 | PT | 27.06.2019 | IE | 18.10.2019 | LU | 18.10.2019 | BE | 31.10.2019 | CH | 31.10.2019 | LI | 31.10.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/34] | HU | 18.10.2011 | |
AL | 27.02.2019 | ||
AT | 27.02.2019 | ||
CY | 27.02.2019 | ||
CZ | 27.02.2019 | ||
DK | 27.02.2019 | ||
EE | 27.02.2019 | ||
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
MC | 27.02.2019 | ||
MT | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
RO | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
SI | 27.02.2019 | ||
SK | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
IE | 18.10.2019 | ||
LU | 18.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Frühere [2021/32] | HU | 18.10.2011 | |
AL | 27.02.2019 | ||
AT | 27.02.2019 | ||
CY | 27.02.2019 | ||
CZ | 27.02.2019 | ||
DK | 27.02.2019 | ||
EE | 27.02.2019 | ||
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
MC | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
RO | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
SI | 27.02.2019 | ||
SK | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
IE | 18.10.2019 | ||
LU | 18.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 27.02.2019 | |
AT | 27.02.2019 | ||
CY | 27.02.2019 | ||
CZ | 27.02.2019 | ||
DK | 27.02.2019 | ||
EE | 27.02.2019 | ||
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
MC | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
RO | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
SI | 27.02.2019 | ||
SK | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
IE | 18.10.2019 | ||
LU | 18.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Frühere [2020/46] | AL | 27.02.2019 | |
AT | 27.02.2019 | ||
CZ | 27.02.2019 | ||
DK | 27.02.2019 | ||
EE | 27.02.2019 | ||
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
MC | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
RO | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
SI | 27.02.2019 | ||
SK | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
IE | 18.10.2019 | ||
LU | 18.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Frühere [2020/38] | AL | 27.02.2019 | |
AT | 27.02.2019 | ||
CZ | 27.02.2019 | ||
DK | 27.02.2019 | ||
EE | 27.02.2019 | ||
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
MC | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
RO | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
SI | 27.02.2019 | ||
SK | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
LU | 18.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Frühere [2020/35] | AL | 27.02.2019 | |
AT | 27.02.2019 | ||
CZ | 27.02.2019 | ||
DK | 27.02.2019 | ||
EE | 27.02.2019 | ||
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
MC | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
RO | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
SI | 27.02.2019 | ||
SK | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
LU | 18.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Frühere [2020/34] | AL | 27.02.2019 | |
AT | 27.02.2019 | ||
CZ | 27.02.2019 | ||
DK | 27.02.2019 | ||
EE | 27.02.2019 | ||
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
MC | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
RO | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
SI | 27.02.2019 | ||
SK | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Frühere [2020/29] | AL | 27.02.2019 | |
AT | 27.02.2019 | ||
CZ | 27.02.2019 | ||
DK | 27.02.2019 | ||
EE | 27.02.2019 | ||
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
MC | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
RO | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
SI | 27.02.2019 | ||
SK | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Frühere [2020/13] | AL | 27.02.2019 | |
AT | 27.02.2019 | ||
CZ | 27.02.2019 | ||
DK | 27.02.2019 | ||
EE | 27.02.2019 | ||
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
RO | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
SI | 27.02.2019 | ||
SK | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Frühere [2020/03] | AL | 27.02.2019 | |
AT | 27.02.2019 | ||
CZ | 27.02.2019 | ||
DK | 27.02.2019 | ||
EE | 27.02.2019 | ||
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
RO | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
SK | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Frühere [2019/49] | AL | 27.02.2019 | |
CZ | 27.02.2019 | ||
DK | 27.02.2019 | ||
EE | 27.02.2019 | ||
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
RO | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
SK | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Frühere [2019/48] | DK | 27.02.2019 | |
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Frühere [2019/39] | FI | 27.02.2019 | |
HR | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Frühere [2019/38] | FI | 27.02.2019 | |
LT | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Frühere [2019/37] | FI | 27.02.2019 | |
LT | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Frühere [2019/34] | FI | 27.02.2019 | |
LT | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Frühere [2019/33] | FI | 27.02.2019 | |
LT | 27.02.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]DE202004003157U (HETTICH HEINZE GMBH & CO KG [DE]) [X] 1,2,4-6 * paragraph [0022] - paragraph [0040]; figures 1-6 *[A] 3,7-12 | vom Anmelder | IT2010BL00019 |