EP2447831 - Vorrichtung und Verfahren zur automatischen Erzeugung von Anwendungen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 22.06.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 19.09.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.06.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 25.07.2018 [2018/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Samsung SDS Co., Ltd. 707-19 Yeoksam-2dong Gangnam-gu Seoul 135-082 / KR | [N/P] |
Frühere [2012/18] | Für alle benannten Staaten Samsung SDS Co. Ltd. 707-19 Yeoksam-2dong Gangnam-gu Seoul 135-082 / KR | Erfinder | 01 /
Jo, Young-Min 9-408, Jinju Apt. Jamsil 4-dong, Songpa-gu 138-795 Seoul / KR | 02 /
Song, Kye-Su 108-2501, Pureunmaeul Daewoo Apt. Pyeongchon-dong, Dongan-gu, Anyang Si 431-798 Gyeonggi-Do / KR | 03 /
Jung, Eun-Hee B-2416, Doosan We`ve Pavilion, Jeongja-dong Bundang-gu, Seongnam Si 463-848 Gyeonggi-Do / KR | [2012/18] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [N/P] |
Frühere [2012/18] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11186810.5 | 27.10.2011 | [2012/18] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20100106349 | 28.10.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20100106349 | [2012/18] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2447831 | Datum: | 02.05.2012 | Sprache: | EN | [2012/18] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.02.2012 | Klassifikation | IPC: | G06F9/44 | [2012/18] | CPC: |
G06F8/71 (EP,KR,US);
G06F8/36 (EP,KR,US);
G06Q50/10 (KR)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/18] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung und Verfahren zur automatischen Erzeugung von Anwendungen | [2012/18] | Englisch: | Apparatus and method for generating applications automatically | [2012/18] | Französisch: | Appareil et procédé de générer automatiquement des applications | [2012/18] | Prüfungsverfahren | 27.10.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2012/18] | 02.11.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 22.08.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 23.12.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.09.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 31.01.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2018/30] | 08.03.2018 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2018/30] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 22.08.2014 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.10.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.10.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.10.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.10.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.10.2017 | 07   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]GB2449944 (WECOMM LTD [GB]) [I] 1-11 * abstract * * page 12, line 21 - page 16, line l; figures 1,14,17 * |