EP2468186 - Endoskopisches Diagnosesystem [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 30.10.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 22.11.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 22.05.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 22.12.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fujifilm Corporation 26-30, Nishiazabu 2-chome Minato-ku Tokyo / JP | [2019/52] |
Frühere [2012/26] | Für alle benannten Staaten Fujifilm Corporation 26-30 Nishiazabu 2-chome Minato-ku Tokyo / JP | Erfinder | 01 /
Yamamoto, Hiroaki c/o FUJIFILM Corporation 798, Miyanodai, Kaisei-machi Ashigara-kami-gun Kanagawa / JP | [2012/26] | Vertreter | Klunker IP Patentanwälte PartG mbB Destouchesstraße 68 80796 München / DE | [2019/52] |
Frühere [2012/26] | Klunker . Schmitt-Nilson . Hirsch Patentanwälte Destouchesstrasse 68 80796 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11188219.7 | 08.11.2011 | [2012/26] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20100287566 | 24.12.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2010287566 | [2012/26] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2468186 | Datum: | 27.06.2012 | Sprache: | EN | [2012/26] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2468186 | Datum: | 25.12.2019 | Sprache: | EN | [2019/52] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.05.2012 | Klassifikation | IPC: | A61B5/1455, A61B1/04, // A61B1/06 | [2012/26] | CPC: |
A61B1/043 (EP,US);
A61B1/063 (EP,US);
A61B1/0638 (EP,US);
A61B1/0653 (EP,US);
A61B1/0655 (EP);
A61B5/14551 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/52] |
Frühere [2012/26] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Endoskopisches Diagnosesystem | [2012/26] | Englisch: | Endoscopic diagnosis system | [2012/26] | Französisch: | Système de diagnostic endoscopique | [2012/26] | Prüfungsverfahren | 05.12.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 05.12.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2013/03] | 20.12.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 29.03.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.05.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.09.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.09.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 20.09.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 20.12.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 28.09.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/49] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.11.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.11.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.11.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 10.11.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 13.11.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 14.11.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 14.11.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 08.11.2011 | AL | 25.12.2019 | AT | 25.12.2019 | CY | 25.12.2019 | CZ | 25.12.2019 | DK | 25.12.2019 | EE | 25.12.2019 | ES | 25.12.2019 | FI | 25.12.2019 | HR | 25.12.2019 | IT | 25.12.2019 | LT | 25.12.2019 | LV | 25.12.2019 | MC | 25.12.2019 | MK | 25.12.2019 | MT | 25.12.2019 | NL | 25.12.2019 | PL | 25.12.2019 | RO | 25.12.2019 | RS | 25.12.2019 | SE | 25.12.2019 | SI | 25.12.2019 | SK | 25.12.2019 | SM | 25.12.2019 | TR | 25.12.2019 | BG | 25.03.2020 | NO | 25.03.2020 | GR | 26.03.2020 | IS | 25.04.2020 | PT | 20.05.2020 | [2022/32] |
Frühere [2022/27] | HU | 08.11.2011 | |
AL | 25.12.2019 | ||
AT | 25.12.2019 | ||
CY | 25.12.2019 | ||
CZ | 25.12.2019 | ||
DK | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
ES | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
IT | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
MC | 25.12.2019 | ||
MT | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
PL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SI | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
TR | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
IS | 25.04.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Frühere [2022/26] | AL | 25.12.2019 | |
AT | 25.12.2019 | ||
CZ | 25.12.2019 | ||
DK | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
ES | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
IT | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
MC | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
PL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SI | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
TR | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
IS | 25.04.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Frühere [2021/31] | AL | 25.12.2019 | |
AT | 25.12.2019 | ||
CZ | 25.12.2019 | ||
DK | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
ES | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
IT | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
MC | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
PL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SI | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
IS | 25.04.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AL | 25.12.2019 | |
AT | 25.12.2019 | ||
CZ | 25.12.2019 | ||
DK | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
ES | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
IT | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
PL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SI | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
IS | 25.04.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Frühere [2020/51] | AL | 25.12.2019 | |
CZ | 25.12.2019 | ||
DK | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
ES | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SI | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
IS | 25.04.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Frühere [2020/47] | AL | 25.12.2019 | |
CZ | 25.12.2019 | ||
DK | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
ES | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
IS | 25.04.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Frühere [2020/40] | AL | 25.12.2019 | |
CZ | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
IS | 25.04.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Frühere [2020/37] | AL | 25.12.2019 | |
CZ | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Frühere [2020/36] | AL | 25.12.2019 | |
CZ | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Frühere [2020/35] | AL | 25.12.2019 | |
CZ | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
Frühere [2020/32] | AL | 25.12.2019 | |
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
Frühere [2020/25] | FI | 25.12.2019 | |
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
Frühere [2020/23] | FI | 25.12.2019 | |
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
Frühere [2020/22] | FI | 25.12.2019 | |
LT | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
Frühere [2020/21] | NO | 25.03.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US2004215060 (UENO HITOSHI [JP], et al) [X] 1,4,5 * abstract * * paragraph [0064] - paragraph [0092] * * paragraph [0107] * * paragraph [0127] * * paragraph [0150] * * paragraph [0151] - paragraph [0153] * * paragraph [0208] - paragraph [0252] * * figures 1-15,19-25 * [I] 2,3,6-11; | [A]EP1889563 (OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP [JP]) [A] 6 * paragraph [0177] *; | [XI]US2009219384 (IKETANI KOHEI [JP], et al) [X] 1-3,9,10 * abstract * * paragraph [0021] - paragraph [0054] * * paragraph [0091] - paragraph [0124] * * figures 1-9 * [I] 4-8,11; | [A]EP2229870 (FUJIFILM CORP [JP]) [A] 9,10 * paragraph [0047] ** figure 2 * | vom Anmelder | JP2007050106 |