EP2463990 - Rotierende elektrische Maschine [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.02.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 28.02.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 30.10.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 03.06.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 30.06.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: BE | veröffentlicht am 17.08.2022 [2022/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Kabushiki Kaisha Yaskawa Denki 2-1, Kurosaki-Shiroishi, Yahatanishi-Ku Kitakyushu-Shi Fukuoka 806-0004 / JP | [2012/24] | Erfinder | 01 /
Nonaka, Tuyoshi c/o Kabushiki Kaisha Yaskawa Denki 2-1, Kurosaki-Shiroishi Yahatanishi-ku Kitakyushu-Shi Fukuoka 806-0004 / JP | [2012/24] | Vertreter | Fédit-Loriot 22, rue du Général Foy 75008 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [2020/14] | Fédit-Loriot 38, avenue Hoche 75008 Paris / FR | ||
Frühere [2012/24] | Gendron, Vincent Christian, et al S.A. Fedit-Loriot 38, avenue Hoche 75008 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11189245.1 | 15.11.2011 | [2012/24] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20100275061 | 09.12.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2010275061 | [2012/24] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2463990 | Datum: | 13.06.2012 | Sprache: | EN | [2012/24] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2463990 | Datum: | 21.12.2016 | Sprache: | EN | [2016/51] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2463990 | Datum: | 01.04.2020 | Sprache: | EN | [2020/14] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.11.2016 | Klassifikation | IPC: | H02K1/14, H02K3/52, H02K15/12 | [2016/51] | CPC: |
H02K3/522 (EP,US);
H02K1/148 (EP,US);
H02K15/12 (EP,US);
H02K21/16 (EP,US);
H02K2203/12 (EP,US);
Y10T29/49071 (EP,US)
|
Frühere IPC [2012/24] | H02K3/47, H02K15/12 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/31] |
Frühere [2012/24] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Rotierende elektrische Maschine | [2012/24] | Englisch: | Rotary electric machine | [2012/24] | Französisch: | Machine électrique tournante | [2012/24] | Prüfungsverfahren | 15.11.2011 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 31.05.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 21.06.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/31] | 06.06.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.10.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 31.10.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.02.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.02.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 17.02.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 06.06.2019 | Einspruch (Einsprüche) | 12.01.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/11] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.11.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.11.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.11.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 24.11.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 24.11.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.11.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 18.11.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 15.11.2011 | AL | 01.04.2020 | AT | 01.04.2020 | CY | 01.04.2020 | CZ | 01.04.2020 | DK | 01.04.2020 | EE | 01.04.2020 | ES | 01.04.2020 | FI | 01.04.2020 | HR | 01.04.2020 | IT | 01.04.2020 | LT | 01.04.2020 | LV | 01.04.2020 | MC | 01.04.2020 | MK | 01.04.2020 | MT | 01.04.2020 | NL | 01.04.2020 | PL | 01.04.2020 | RO | 01.04.2020 | RS | 01.04.2020 | SE | 01.04.2020 | SI | 01.04.2020 | SK | 01.04.2020 | SM | 01.04.2020 | TR | 01.04.2020 | BG | 01.07.2020 | NO | 01.07.2020 | GR | 02.07.2020 | PT | 17.08.2020 | GB | 15.11.2020 | IE | 15.11.2020 | LU | 15.11.2020 | BE | 30.11.2020 | CH | 30.11.2020 | FR | 30.11.2020 | LI | 30.11.2020 | [2022/33] |
Frühere [2022/32] | HU | 15.11.2011 | |
AL | 01.04.2020 | ||
AT | 01.04.2020 | ||
CY | 01.04.2020 | ||
CZ | 01.04.2020 | ||
DK | 01.04.2020 | ||
EE | 01.04.2020 | ||
ES | 01.04.2020 | ||
FI | 01.04.2020 | ||
HR | 01.04.2020 | ||
IT | 01.04.2020 | ||
LT | 01.04.2020 | ||
LV | 01.04.2020 | ||
MC | 01.04.2020 | ||
MK | 01.04.2020 | ||
MT | 01.04.2020 | ||
NL | 01.04.2020 | ||
PL | 01.04.2020 | ||
RO | 01.04.2020 | ||
RS | 01.04.2020 | ||
SE | 01.04.2020 | ||
SI | 01.04.2020 | ||
SK | 01.04.2020 | ||
SM | 01.04.2020 | ||
TR | 01.04.2020 | ||
BG | 01.07.2020 | ||
NO | 01.07.2020 | ||
GR | 02.07.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
GB | 15.11.2020 | ||
IE | 15.11.2020 | ||
LU | 15.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
FR | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
Frühere [2022/27] | HU | 15.11.2011 | |
AL | 01.04.2020 | ||
AT | 01.04.2020 | ||
CY | 01.04.2020 | ||
CZ | 01.04.2020 | ||
DK | 01.04.2020 | ||
EE | 01.04.2020 | ||
ES | 01.04.2020 | ||
FI | 01.04.2020 | ||
HR | 01.04.2020 | ||
IT | 01.04.2020 | ||
LT | 01.04.2020 | ||
LV | 01.04.2020 | ||
MC | 01.04.2020 | ||
MT | 01.04.2020 | ||
NL | 01.04.2020 | ||
PL | 01.04.2020 | ||
RO | 01.04.2020 | ||
RS | 01.04.2020 | ||
SE | 01.04.2020 | ||
SI | 01.04.2020 | ||
SK | 01.04.2020 | ||
SM | 01.04.2020 | ||
TR | 01.04.2020 | ||
BG | 01.07.2020 | ||
NO | 01.07.2020 | ||
GR | 02.07.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
GB | 15.11.2020 | ||
IE | 15.11.2020 | ||
LU | 15.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
FR | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
Frühere [2022/26] | AL | 01.04.2020 | |
AT | 01.04.2020 | ||
CZ | 01.04.2020 | ||
DK | 01.04.2020 | ||
EE | 01.04.2020 | ||
ES | 01.04.2020 | ||
FI | 01.04.2020 | ||
HR | 01.04.2020 | ||
IT | 01.04.2020 | ||
LT | 01.04.2020 | ||
LV | 01.04.2020 | ||
MC | 01.04.2020 | ||
NL | 01.04.2020 | ||
PL | 01.04.2020 | ||
RO | 01.04.2020 | ||
RS | 01.04.2020 | ||
SE | 01.04.2020 | ||
SI | 01.04.2020 | ||
SK | 01.04.2020 | ||
SM | 01.04.2020 | ||
TR | 01.04.2020 | ||
BG | 01.07.2020 | ||
NO | 01.07.2020 | ||
GR | 02.07.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
GB | 15.11.2020 | ||
IE | 15.11.2020 | ||
LU | 15.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
FR | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
Frühere [2022/10] | AL | 01.04.2020 | |
AT | 01.04.2020 | ||
CZ | 01.04.2020 | ||
DK | 01.04.2020 | ||
EE | 01.04.2020 | ||
ES | 01.04.2020 | ||
FI | 01.04.2020 | ||
HR | 01.04.2020 | ||
IT | 01.04.2020 | ||
LT | 01.04.2020 | ||
LV | 01.04.2020 | ||
MC | 01.04.2020 | ||
NL | 01.04.2020 | ||
PL | 01.04.2020 | ||
RO | 01.04.2020 | ||
RS | 01.04.2020 | ||
SE | 01.04.2020 | ||
SI | 01.04.2020 | ||
SK | 01.04.2020 | ||
SM | 01.04.2020 | ||
BG | 01.07.2020 | ||
NO | 01.07.2020 | ||
GR | 02.07.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
GB | 15.11.2020 | ||
IE | 15.11.2020 | ||
LU | 15.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
FR | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
Frühere [2021/49] | AL | 01.04.2020 | |
AT | 01.04.2020 | ||
CZ | 01.04.2020 | ||
DK | 01.04.2020 | ||
EE | 01.04.2020 | ||
ES | 01.04.2020 | ||
FI | 01.04.2020 | ||
HR | 01.04.2020 | ||
IT | 01.04.2020 | ||
LT | 01.04.2020 | ||
LV | 01.04.2020 | ||
MC | 01.04.2020 | ||
NL | 01.04.2020 | ||
PL | 01.04.2020 | ||
RO | 01.04.2020 | ||
RS | 01.04.2020 | ||
SE | 01.04.2020 | ||
SI | 01.04.2020 | ||
SK | 01.04.2020 | ||
SM | 01.04.2020 | ||
BG | 01.07.2020 | ||
NO | 01.07.2020 | ||
GR | 02.07.2020 | ||
IS | 01.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
GB | 15.11.2020 | ||
IE | 15.11.2020 | ||
LU | 15.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
FR | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
Frühere [2021/48] | AL | 01.04.2020 | |
AT | 01.04.2020 | ||
CZ | 01.04.2020 | ||
DK | 01.04.2020 | ||
EE | 01.04.2020 | ||
ES | 01.04.2020 | ||
FI | 01.04.2020 | ||
HR | 01.04.2020 | ||
IT | 01.04.2020 | ||
LT | 01.04.2020 | ||
LV | 01.04.2020 | ||
MC | 01.04.2020 | ||
NL | 01.04.2020 | ||
PL | 01.04.2020 | ||
RO | 01.04.2020 | ||
RS | 01.04.2020 | ||
SE | 01.04.2020 | ||
SI | 01.04.2020 | ||
SK | 01.04.2020 | ||
SM | 01.04.2020 | ||
BG | 01.07.2020 | ||
NO | 01.07.2020 | ||
GR | 02.07.2020 | ||
IS | 01.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
IE | 15.11.2020 | ||
LU | 15.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
FR | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
Frühere [2021/46] | AL | 01.04.2020 | |
AT | 01.04.2020 | ||
CZ | 01.04.2020 | ||
DK | 01.04.2020 | ||
EE | 01.04.2020 | ||
ES | 01.04.2020 | ||
FI | 01.04.2020 | ||
HR | 01.04.2020 | ||
IT | 01.04.2020 | ||
LT | 01.04.2020 | ||
LV | 01.04.2020 | ||
MC | 01.04.2020 | ||
NL | 01.04.2020 | ||
PL | 01.04.2020 | ||
RO | 01.04.2020 | ||
RS | 01.04.2020 | ||
SE | 01.04.2020 | ||
SI | 01.04.2020 | ||
SK | 01.04.2020 | ||
SM | 01.04.2020 | ||
BG | 01.07.2020 | ||
NO | 01.07.2020 | ||
GR | 02.07.2020 | ||
IS | 01.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
IE | 15.11.2020 | ||
LU | 15.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
Frühere [2021/37] | AL | 01.04.2020 | |
AT | 01.04.2020 | ||
CZ | 01.04.2020 | ||
DK | 01.04.2020 | ||
EE | 01.04.2020 | ||
ES | 01.04.2020 | ||
FI | 01.04.2020 | ||
HR | 01.04.2020 | ||
IT | 01.04.2020 | ||
LT | 01.04.2020 | ||
LV | 01.04.2020 | ||
MC | 01.04.2020 | ||
NL | 01.04.2020 | ||
PL | 01.04.2020 | ||
RO | 01.04.2020 | ||
RS | 01.04.2020 | ||
SE | 01.04.2020 | ||
SI | 01.04.2020 | ||
SK | 01.04.2020 | ||
SM | 01.04.2020 | ||
BG | 01.07.2020 | ||
NO | 01.07.2020 | ||
GR | 02.07.2020 | ||
IS | 01.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
LU | 15.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
Frühere [2021/33] | AL | 01.04.2020 | |
AT | 01.04.2020 | ||
CZ | 01.04.2020 | ||
DK | 01.04.2020 | ||
EE | 01.04.2020 | ||
ES | 01.04.2020 | ||
FI | 01.04.2020 | ||
HR | 01.04.2020 | ||
IT | 01.04.2020 | ||
LT | 01.04.2020 | ||
LV | 01.04.2020 | ||
MC | 01.04.2020 | ||
NL | 01.04.2020 | ||
PL | 01.04.2020 | ||
RO | 01.04.2020 | ||
RS | 01.04.2020 | ||
SE | 01.04.2020 | ||
SI | 01.04.2020 | ||
SK | 01.04.2020 | ||
SM | 01.04.2020 | ||
BG | 01.07.2020 | ||
NO | 01.07.2020 | ||
GR | 02.07.2020 | ||
IS | 01.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
LU | 15.11.2020 | ||
Frühere [2021/31] | AL | 01.04.2020 | |
AT | 01.04.2020 | ||
CZ | 01.04.2020 | ||
DK | 01.04.2020 | ||
EE | 01.04.2020 | ||
ES | 01.04.2020 | ||
FI | 01.04.2020 | ||
HR | 01.04.2020 | ||
IT | 01.04.2020 | ||
LT | 01.04.2020 | ||
LV | 01.04.2020 | ||
MC | 01.04.2020 | ||
NL | 01.04.2020 | ||
PL | 01.04.2020 | ||
RO | 01.04.2020 | ||
RS | 01.04.2020 | ||
SE | 01.04.2020 | ||
SI | 01.04.2020 | ||
SK | 01.04.2020 | ||
SM | 01.04.2020 | ||
BG | 01.07.2020 | ||
NO | 01.07.2020 | ||
GR | 02.07.2020 | ||
IS | 01.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2021/24] | AL | 01.04.2020 | |
AT | 01.04.2020 | ||
CZ | 01.04.2020 | ||
DK | 01.04.2020 | ||
EE | 01.04.2020 | ||
ES | 01.04.2020 | ||
FI | 01.04.2020 | ||
HR | 01.04.2020 | ||
IT | 01.04.2020 | ||
LT | 01.04.2020 | ||
LV | 01.04.2020 | ||
NL | 01.04.2020 | ||
PL | 01.04.2020 | ||
RO | 01.04.2020 | ||
RS | 01.04.2020 | ||
SE | 01.04.2020 | ||
SI | 01.04.2020 | ||
SK | 01.04.2020 | ||
SM | 01.04.2020 | ||
BG | 01.07.2020 | ||
NO | 01.07.2020 | ||
GR | 02.07.2020 | ||
IS | 01.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AL | 01.04.2020 | |
AT | 01.04.2020 | ||
CZ | 01.04.2020 | ||
DK | 01.04.2020 | ||
EE | 01.04.2020 | ||
ES | 01.04.2020 | ||
FI | 01.04.2020 | ||
HR | 01.04.2020 | ||
IT | 01.04.2020 | ||
LT | 01.04.2020 | ||
LV | 01.04.2020 | ||
NL | 01.04.2020 | ||
PL | 01.04.2020 | ||
RO | 01.04.2020 | ||
RS | 01.04.2020 | ||
SE | 01.04.2020 | ||
SK | 01.04.2020 | ||
SM | 01.04.2020 | ||
BG | 01.07.2020 | ||
NO | 01.07.2020 | ||
GR | 02.07.2020 | ||
IS | 01.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2021/09] | AL | 01.04.2020 | |
AT | 01.04.2020 | ||
CZ | 01.04.2020 | ||
DK | 01.04.2020 | ||
EE | 01.04.2020 | ||
ES | 01.04.2020 | ||
FI | 01.04.2020 | ||
HR | 01.04.2020 | ||
IT | 01.04.2020 | ||
LT | 01.04.2020 | ||
LV | 01.04.2020 | ||
NL | 01.04.2020 | ||
RO | 01.04.2020 | ||
RS | 01.04.2020 | ||
SE | 01.04.2020 | ||
SM | 01.04.2020 | ||
BG | 01.07.2020 | ||
NO | 01.07.2020 | ||
GR | 02.07.2020 | ||
IS | 01.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2021/08] | AL | 01.04.2020 | |
CZ | 01.04.2020 | ||
DK | 01.04.2020 | ||
ES | 01.04.2020 | ||
FI | 01.04.2020 | ||
HR | 01.04.2020 | ||
LT | 01.04.2020 | ||
LV | 01.04.2020 | ||
NL | 01.04.2020 | ||
RO | 01.04.2020 | ||
RS | 01.04.2020 | ||
SE | 01.04.2020 | ||
SM | 01.04.2020 | ||
BG | 01.07.2020 | ||
NO | 01.07.2020 | ||
GR | 02.07.2020 | ||
IS | 01.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2021/04] | AL | 01.04.2020 | |
CZ | 01.04.2020 | ||
FI | 01.04.2020 | ||
HR | 01.04.2020 | ||
LT | 01.04.2020 | ||
LV | 01.04.2020 | ||
NL | 01.04.2020 | ||
RS | 01.04.2020 | ||
SE | 01.04.2020 | ||
BG | 01.07.2020 | ||
NO | 01.07.2020 | ||
GR | 02.07.2020 | ||
IS | 01.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2020/51] | CZ | 01.04.2020 | |
FI | 01.04.2020 | ||
HR | 01.04.2020 | ||
LT | 01.04.2020 | ||
LV | 01.04.2020 | ||
NL | 01.04.2020 | ||
RS | 01.04.2020 | ||
SE | 01.04.2020 | ||
BG | 01.07.2020 | ||
NO | 01.07.2020 | ||
GR | 02.07.2020 | ||
IS | 01.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2020/50] | CZ | 01.04.2020 | |
FI | 01.04.2020 | ||
HR | 01.04.2020 | ||
LT | 01.04.2020 | ||
LV | 01.04.2020 | ||
NL | 01.04.2020 | ||
SE | 01.04.2020 | ||
BG | 01.07.2020 | ||
NO | 01.07.2020 | ||
GR | 02.07.2020 | ||
IS | 01.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2020/49] | CZ | 01.04.2020 | |
FI | 01.04.2020 | ||
LT | 01.04.2020 | ||
NL | 01.04.2020 | ||
SE | 01.04.2020 | ||
BG | 01.07.2020 | ||
NO | 01.07.2020 | ||
IS | 01.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2020/48] | FI | 01.04.2020 | |
LT | 01.04.2020 | ||
NL | 01.04.2020 | ||
SE | 01.04.2020 | ||
BG | 01.07.2020 | ||
NO | 01.07.2020 | ||
IS | 01.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2020/47] | LT | 01.04.2020 | |
BG | 01.07.2020 | ||
NO | 01.07.2020 | ||
IS | 01.08.2020 | ||
Frühere [2020/46] | BG | 01.07.2020 | |
IS | 01.08.2020 | ||
Frühere [2020/39] | BG | 01.07.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]JP2003009433 (HITACHI LTD) [Y] 15 * the whole document *; | [Y]JP2003304656 (NIPPON STEEL CORP) [Y] 1-15 * paragraphs [0013] - [0015]; figures 1,3,5b, 6 *; | [YD]WO2008149649 (YASKAWA DENKI SEISAKUSHO KK [JP], et al) [YD] 1-15 * the whole document *; | [YD]US2009322180 (NONAKA TUYOSHI [JP]) [YD] 1-15 * paragraphs [0010] , [0 30] , [0 54]; figures 1,3,4A-4D,5A, 7A *; | [Y]US2010019588 (MAKINO SHOGO [JP], et al) [Y] 1-15 * paragraphs [0061] , [0072] - [0079] - [0 99] , [0114] , [ 120] , [0121] , [0141] , [ 154] - paragraph [0158]; figures 1, 6-9,11,16, 17,20, 21, 24A-24D *; | [AP]JP2011103733 (YASKAWA ELECTRIC CORP) [AP] 1,5* the whole document * | vom Anmelder | WO2008149649 |