EP2458091 - Pistenraupe mit einer Seilwindenanordnung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 29.06.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 21.07.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 15.05.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Kässbohrer Geländefahrzeug AG Kässbohrerstrasse 11 88471 Laupheim / DE | [2012/22] | Erfinder | 01 /
Mayer, Stephan Am Schönenberg 5 79853 Lenzkirch / DE | [2012/22] | Vertreter | Patentanwälte Ruff, Wilhelm, Beier, Dauster & Partner mbB Kronenstraße 30 70174 Stuttgart / DE | [2017/34] |
Frühere [2012/22] | Patentanwälte Ruff, Wilhelm, Beier, Dauster & Partner Postfach 10 40 36 70035 Stuttgart / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11190365.4 | 23.11.2011 | [2012/22] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20101061982 | 25.11.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102010061982 | [2012/22] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2458091 | Datum: | 30.05.2012 | Sprache: | DE | [2012/22] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2458091 | Datum: | 05.03.2014 | Sprache: | DE | [2014/10] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2458091 | Datum: | 23.08.2017 | Sprache: | DE | [2017/34] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.01.2014 | Klassifikation | IPC: | E01H4/02, B66D1/28 | [2012/22] | CPC: |
E01H4/02 (EP);
B66D1/38 (EP);
B66D1/505 (EP);
B66D1/741 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/34] |
Frühere [2012/22] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Pistenraupe mit einer Seilwindenanordnung | [2012/22] | Englisch: | Snowgroomer with cable winch | [2012/22] | Französisch: | Dameuse avec un treuil à câble | [2012/22] | Prüfungsverfahren | 25.08.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 25.08.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/40] | 01.02.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 11.08.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.05.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.07.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.07.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 13.07.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 01.02.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 24.05.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/31] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.11.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.11.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 19.11.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.11.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 23.11.2011 | AL | 23.08.2017 | CY | 23.08.2017 | CZ | 23.08.2017 | DK | 23.08.2017 | EE | 23.08.2017 | ES | 23.08.2017 | FI | 23.08.2017 | HR | 23.08.2017 | LT | 23.08.2017 | LV | 23.08.2017 | MC | 23.08.2017 | MK | 23.08.2017 | MT | 23.08.2017 | NL | 23.08.2017 | PL | 23.08.2017 | PT | 23.08.2017 | RO | 23.08.2017 | RS | 23.08.2017 | SE | 23.08.2017 | SI | 23.08.2017 | SK | 23.08.2017 | SM | 23.08.2017 | TR | 23.08.2017 | BG | 23.11.2017 | GB | 23.11.2017 | IE | 23.11.2017 | LU | 23.11.2017 | NO | 23.11.2017 | GR | 24.11.2017 | BE | 30.11.2017 | IS | 23.12.2017 | [2020/33] |
Frühere [2020/27] | HU | 23.11.2011 | |
CY | 23.08.2017 | ||
CZ | 23.08.2017 | ||
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
ES | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
MC | 23.08.2017 | ||
MK | 23.08.2017 | ||
MT | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
PT | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SI | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
SM | 23.08.2017 | ||
TR | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
GB | 23.11.2017 | ||
IE | 23.11.2017 | ||
LU | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Frühere [2020/16] | HU | 23.11.2011 | |
CY | 23.08.2017 | ||
CZ | 23.08.2017 | ||
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
ES | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
MC | 23.08.2017 | ||
MK | 23.08.2017 | ||
MT | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SI | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
SM | 23.08.2017 | ||
TR | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
GB | 23.11.2017 | ||
IE | 23.11.2017 | ||
LU | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Frühere [2019/51] | HU | 23.11.2011 | |
CY | 23.08.2017 | ||
CZ | 23.08.2017 | ||
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
ES | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
MC | 23.08.2017 | ||
MK | 23.08.2017 | ||
MT | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SI | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
SM | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
GB | 23.11.2017 | ||
IE | 23.11.2017 | ||
LU | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Frühere [2019/46] | HU | 23.11.2011 | |
CY | 23.08.2017 | ||
CZ | 23.08.2017 | ||
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
ES | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
MC | 23.08.2017 | ||
MT | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SI | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
SM | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
GB | 23.11.2017 | ||
IE | 23.11.2017 | ||
LU | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 23.11.2011 | |
CZ | 23.08.2017 | ||
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
ES | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
MC | 23.08.2017 | ||
MT | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SI | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
SM | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
GB | 23.11.2017 | ||
IE | 23.11.2017 | ||
LU | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Frühere [2018/50] | CZ | 23.08.2017 | |
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
ES | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
MC | 23.08.2017 | ||
MT | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SI | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
SM | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
GB | 23.11.2017 | ||
IE | 23.11.2017 | ||
LU | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Frühere [2018/45] | CZ | 23.08.2017 | |
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
ES | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
MC | 23.08.2017 | ||
MT | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SI | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
SM | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
IE | 23.11.2017 | ||
LU | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Frühere [2018/43] | CZ | 23.08.2017 | |
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
ES | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
MC | 23.08.2017 | ||
MT | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SI | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
SM | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
LU | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Frühere [2018/39] | CZ | 23.08.2017 | |
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
ES | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
MC | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SI | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
SM | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
LU | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Frühere [2018/33] | CZ | 23.08.2017 | |
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
ES | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
MC | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
SM | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Frühere [2018/24] | CZ | 23.08.2017 | |
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
ES | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
SM | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Frühere [2018/23] | CZ | 23.08.2017 | |
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
ES | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Frühere [2018/21] | CZ | 23.08.2017 | |
DK | 23.08.2017 | ||
ES | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Frühere [2018/12] | ES | 23.08.2017 | |
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Frühere [2018/11] | ES | 23.08.2017 | |
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Frühere [2018/09] | FI | 23.08.2017 | |
LT | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
Frühere [2018/08] | FI | 23.08.2017 | |
LT | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
Frühere [2018/07] | LT | 23.08.2017 | |
NO | 23.11.2017 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]EP1331198 (KAESSBOHRER GELAENDEFAHRZEUG [DE]) [I] 1,2 * paragraph [0003]; figures 1,2 *; | [I]US5765782 (DE VETTOR GIANFRANCO [IT]) [I] 1,2 * column 9, lines 9-56 *; | [I]US2004069981 (PELLETIER MICHEL [CA], et al) [I] 1,2 * paragraph [0007]; figures 1-4 *; | [A]WO2010095016 (ROLIC INVEST SARL [LU], et al) [A] 1,2 * figure 1 * |