EP2505782 - Plasmabetätigte Wirbelerzeuger [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 29.05.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 14.11.2018 [2018/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Lockheed Martin Corporation 6801 Rockledge Drive Bethesda, MD 20817 / US | [2012/40] | Erfinder | 01 /
McClure, Paul D. 3309 Grants Landing Fort Worth, TX 76179 / US | 02 /
Finley, Dennis B. 9414 Gimmee Court Granbury, TX 76049 / US | 03 /
Macheret, Sergey 39929 Pampas Street Palmdale, CA 93551 / US | [2012/40] | Vertreter | Barker, Rosemary Anne, et al HGF Limited 4th Floor, Merchant Exchange 17-19 Whitworth Street West Manchester M1 5WG / GB | [2014/30] |
Frühere [2014/07] | Barker, Rosemary Anne, et al Harrison Goddard Foote LLP 4th Floor, Merchant Exchange 17-19 Whitworth Street West Manchester M1 5WG / GB | ||
Frühere [2012/40] | Harrison Goddard Foote 4th Floor Merchant Exchange 17-19 Whitworth Street West Manchester M1 5WG / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11190780.4 | 25.11.2011 | [2012/40] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201113073549 | 28.03.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201113073549 | [2013/13] |
Frühere [2012/40] | US20110073549 | 28.03.2011 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2505782 | Datum: | 03.10.2012 | Sprache: | EN | [2012/40] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2505782 | Datum: | 23.07.2014 | Sprache: | EN | [2014/30] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.07.2012 | Klassifikation | IPC: | F02C7/04, B64C23/00, B64C23/06, F01D5/14, F03D1/06 | [2014/10] | CPC: |
B64C23/005 (EP,US);
B64C23/06 (EP,US);
F02C7/04 (EP,US);
F03D1/0675 (EP,US);
B64C2230/12 (EP,US);
B64C2230/26 (EP,US);
F05B2240/122 (US);
F05B2240/3062 (EP);
F05D2240/127 (EP,US);
|
Frühere IPC [2012/40] | F01D5/14, B64C23/00, B64C23/06 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/40] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Plasmabetätigte Wirbelerzeuger | [2012/40] | Englisch: | Plasma actuated vortex generators | [2012/40] | Französisch: | Générateurs de vortex à activation de plasma | [2012/40] | Prüfungsverfahren | 28.03.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 28.03.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/19] | 12.06.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 14.10.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.02.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.06.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.06.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 16.06.2014 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 12.06.2013 | Einspruch (Einsprüche) | 24.04.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/27] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.11.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 25.11.2011 | AL | 23.07.2014 | AT | 23.07.2014 | BE | 23.07.2014 | CY | 23.07.2014 | CZ | 23.07.2014 | DK | 23.07.2014 | EE | 23.07.2014 | ES | 23.07.2014 | FI | 23.07.2014 | HR | 23.07.2014 | LT | 23.07.2014 | LV | 23.07.2014 | MC | 23.07.2014 | MK | 23.07.2014 | MT | 23.07.2014 | NL | 23.07.2014 | PL | 23.07.2014 | RO | 23.07.2014 | RS | 23.07.2014 | SE | 23.07.2014 | SI | 23.07.2014 | SK | 23.07.2014 | SM | 23.07.2014 | TR | 23.07.2014 | BG | 23.10.2014 | NO | 23.10.2014 | GR | 24.10.2014 | IS | 23.11.2014 | PT | 24.11.2014 | IE | 25.11.2014 | LU | 25.11.2014 | CH | 30.11.2014 | LI | 30.11.2014 | [2018/46] |
Frühere [2018/31] | HU | 25.11.2011 | |
AT | 23.07.2014 | ||
BE | 23.07.2014 | ||
CY | 23.07.2014 | ||
CZ | 23.07.2014 | ||
DK | 23.07.2014 | ||
EE | 23.07.2014 | ||
ES | 23.07.2014 | ||
FI | 23.07.2014 | ||
HR | 23.07.2014 | ||
LT | 23.07.2014 | ||
LV | 23.07.2014 | ||
MC | 23.07.2014 | ||
MK | 23.07.2014 | ||
MT | 23.07.2014 | ||
NL | 23.07.2014 | ||
PL | 23.07.2014 | ||
RO | 23.07.2014 | ||
RS | 23.07.2014 | ||
SE | 23.07.2014 | ||
SI | 23.07.2014 | ||
SK | 23.07.2014 | ||
SM | 23.07.2014 | ||
TR | 23.07.2014 | ||
BG | 23.10.2014 | ||
NO | 23.10.2014 | ||
GR | 24.10.2014 | ||
IS | 23.11.2014 | ||
PT | 24.11.2014 | ||
IE | 25.11.2014 | ||
LU | 25.11.2014 | ||
CH | 30.11.2014 | ||
LI | 30.11.2014 | ||
Frühere [2016/33] | HU | 25.11.2011 | |
AT | 23.07.2014 | ||
BE | 23.07.2014 | ||
CY | 23.07.2014 | ||
CZ | 23.07.2014 | ||
DK | 23.07.2014 | ||
EE | 23.07.2014 | ||
ES | 23.07.2014 | ||
FI | 23.07.2014 | ||
HR | 23.07.2014 | ||
LT | 23.07.2014 | ||
LV | 23.07.2014 | ||
MC | 23.07.2014 | ||
MT | 23.07.2014 | ||
NL | 23.07.2014 | ||
PL | 23.07.2014 | ||
RO | 23.07.2014 | ||
RS | 23.07.2014 | ||
SE | 23.07.2014 | ||
SI | 23.07.2014 | ||
SK | 23.07.2014 | ||
SM | 23.07.2014 | ||
TR | 23.07.2014 | ||
BG | 23.10.2014 | ||
NO | 23.10.2014 | ||
GR | 24.10.2014 | ||
IS | 23.11.2014 | ||
PT | 24.11.2014 | ||
IE | 25.11.2014 | ||
LU | 25.11.2014 | ||
CH | 30.11.2014 | ||
LI | 30.11.2014 | ||
Frühere [2016/32] | HU | 25.11.2011 | |
AT | 23.07.2014 | ||
BE | 23.07.2014 | ||
CY | 23.07.2014 | ||
CZ | 23.07.2014 | ||
DK | 23.07.2014 | ||
EE | 23.07.2014 | ||
ES | 23.07.2014 | ||
FI | 23.07.2014 | ||
HR | 23.07.2014 | ||
LT | 23.07.2014 | ||
LV | 23.07.2014 | ||
MC | 23.07.2014 | ||
NL | 23.07.2014 | ||
PL | 23.07.2014 | ||
RO | 23.07.2014 | ||
RS | 23.07.2014 | ||
SE | 23.07.2014 | ||
SI | 23.07.2014 | ||
SK | 23.07.2014 | ||
SM | 23.07.2014 | ||
TR | 23.07.2014 | ||
BG | 23.10.2014 | ||
NO | 23.10.2014 | ||
GR | 24.10.2014 | ||
IS | 23.11.2014 | ||
PT | 24.11.2014 | ||
IE | 25.11.2014 | ||
LU | 25.11.2014 | ||
CH | 30.11.2014 | ||
LI | 30.11.2014 | ||
Frühere [2016/22] | AT | 23.07.2014 | |
CY | 23.07.2014 | ||
CZ | 23.07.2014 | ||
DK | 23.07.2014 | ||
EE | 23.07.2014 | ||
ES | 23.07.2014 | ||
FI | 23.07.2014 | ||
HR | 23.07.2014 | ||
LT | 23.07.2014 | ||
LV | 23.07.2014 | ||
MC | 23.07.2014 | ||
NL | 23.07.2014 | ||
PL | 23.07.2014 | ||
RO | 23.07.2014 | ||
RS | 23.07.2014 | ||
SE | 23.07.2014 | ||
SI | 23.07.2014 | ||
SK | 23.07.2014 | ||
SM | 23.07.2014 | ||
BG | 23.10.2014 | ||
NO | 23.10.2014 | ||
GR | 24.10.2014 | ||
IS | 23.11.2014 | ||
PT | 24.11.2014 | ||
IE | 25.11.2014 | ||
LU | 25.11.2014 | ||
BE | 30.11.2014 | ||
CH | 30.11.2014 | ||
LI | 30.11.2014 | ||
Frühere [2015/50] | AT | 23.07.2014 | |
CY | 23.07.2014 | ||
CZ | 23.07.2014 | ||
DK | 23.07.2014 | ||
EE | 23.07.2014 | ||
ES | 23.07.2014 | ||
FI | 23.07.2014 | ||
HR | 23.07.2014 | ||
LT | 23.07.2014 | ||
LV | 23.07.2014 | ||
MC | 23.07.2014 | ||
NL | 23.07.2014 | ||
PL | 23.07.2014 | ||
RO | 23.07.2014 | ||
RS | 23.07.2014 | ||
SE | 23.07.2014 | ||
SI | 23.07.2014 | ||
SK | 23.07.2014 | ||
BG | 23.10.2014 | ||
NO | 23.10.2014 | ||
GR | 24.10.2014 | ||
IS | 23.11.2014 | ||
PT | 24.11.2014 | ||
IE | 25.11.2014 | ||
LU | 25.11.2014 | ||
BE | 30.11.2014 | ||
CH | 30.11.2014 | ||
LI | 30.11.2014 | ||
Frühere [2015/46] | AT | 23.07.2014 | |
CY | 23.07.2014 | ||
CZ | 23.07.2014 | ||
DK | 23.07.2014 | ||
EE | 23.07.2014 | ||
ES | 23.07.2014 | ||
FI | 23.07.2014 | ||
HR | 23.07.2014 | ||
LT | 23.07.2014 | ||
LV | 23.07.2014 | ||
MC | 23.07.2014 | ||
NL | 23.07.2014 | ||
PL | 23.07.2014 | ||
RO | 23.07.2014 | ||
RS | 23.07.2014 | ||
SE | 23.07.2014 | ||
SK | 23.07.2014 | ||
BG | 23.10.2014 | ||
NO | 23.10.2014 | ||
GR | 24.10.2014 | ||
IS | 23.11.2014 | ||
PT | 24.11.2014 | ||
IE | 25.11.2014 | ||
LU | 25.11.2014 | ||
BE | 30.11.2014 | ||
CH | 30.11.2014 | ||
LI | 30.11.2014 | ||
Frühere [2015/33] | AT | 23.07.2014 | |
CY | 23.07.2014 | ||
CZ | 23.07.2014 | ||
DK | 23.07.2014 | ||
EE | 23.07.2014 | ||
ES | 23.07.2014 | ||
FI | 23.07.2014 | ||
HR | 23.07.2014 | ||
LT | 23.07.2014 | ||
LV | 23.07.2014 | ||
MC | 23.07.2014 | ||
NL | 23.07.2014 | ||
PL | 23.07.2014 | ||
RO | 23.07.2014 | ||
RS | 23.07.2014 | ||
SE | 23.07.2014 | ||
SK | 23.07.2014 | ||
BG | 23.10.2014 | ||
NO | 23.10.2014 | ||
GR | 24.10.2014 | ||
IS | 23.11.2014 | ||
PT | 24.11.2014 | ||
LU | 25.11.2014 | ||
BE | 30.11.2014 | ||
CH | 30.11.2014 | ||
LI | 30.11.2014 | ||
Frühere [2015/32] | AT | 23.07.2014 | |
CY | 23.07.2014 | ||
CZ | 23.07.2014 | ||
DK | 23.07.2014 | ||
EE | 23.07.2014 | ||
ES | 23.07.2014 | ||
FI | 23.07.2014 | ||
HR | 23.07.2014 | ||
LT | 23.07.2014 | ||
LV | 23.07.2014 | ||
MC | 23.07.2014 | ||
NL | 23.07.2014 | ||
PL | 23.07.2014 | ||
RO | 23.07.2014 | ||
RS | 23.07.2014 | ||
SE | 23.07.2014 | ||
SK | 23.07.2014 | ||
BG | 23.10.2014 | ||
NO | 23.10.2014 | ||
GR | 24.10.2014 | ||
IS | 23.11.2014 | ||
PT | 24.11.2014 | ||
LU | 25.11.2014 | ||
BE | 30.11.2014 | ||
Frühere [2015/30] | AT | 23.07.2014 | |
CY | 23.07.2014 | ||
CZ | 23.07.2014 | ||
DK | 23.07.2014 | ||
EE | 23.07.2014 | ||
ES | 23.07.2014 | ||
FI | 23.07.2014 | ||
HR | 23.07.2014 | ||
LT | 23.07.2014 | ||
LV | 23.07.2014 | ||
NL | 23.07.2014 | ||
PL | 23.07.2014 | ||
RO | 23.07.2014 | ||
RS | 23.07.2014 | ||
SE | 23.07.2014 | ||
SK | 23.07.2014 | ||
BG | 23.10.2014 | ||
NO | 23.10.2014 | ||
GR | 24.10.2014 | ||
IS | 23.11.2014 | ||
PT | 24.11.2014 | ||
LU | 25.11.2014 | ||
BE | 30.11.2014 | ||
Frühere [2015/23] | AT | 23.07.2014 | |
CY | 23.07.2014 | ||
CZ | 23.07.2014 | ||
DK | 23.07.2014 | ||
EE | 23.07.2014 | ||
ES | 23.07.2014 | ||
FI | 23.07.2014 | ||
HR | 23.07.2014 | ||
LT | 23.07.2014 | ||
LV | 23.07.2014 | ||
NL | 23.07.2014 | ||
PL | 23.07.2014 | ||
RO | 23.07.2014 | ||
RS | 23.07.2014 | ||
SE | 23.07.2014 | ||
SK | 23.07.2014 | ||
BG | 23.10.2014 | ||
NO | 23.10.2014 | ||
GR | 24.10.2014 | ||
IS | 23.11.2014 | ||
PT | 24.11.2014 | ||
Frühere [2015/22] | AT | 23.07.2014 | |
CY | 23.07.2014 | ||
DK | 23.07.2014 | ||
ES | 23.07.2014 | ||
FI | 23.07.2014 | ||
HR | 23.07.2014 | ||
LT | 23.07.2014 | ||
LV | 23.07.2014 | ||
NL | 23.07.2014 | ||
PL | 23.07.2014 | ||
RO | 23.07.2014 | ||
RS | 23.07.2014 | ||
SE | 23.07.2014 | ||
BG | 23.10.2014 | ||
NO | 23.10.2014 | ||
GR | 24.10.2014 | ||
IS | 23.11.2014 | ||
PT | 24.11.2014 | ||
Frühere [2015/12] | AT | 23.07.2014 | |
CY | 23.07.2014 | ||
ES | 23.07.2014 | ||
FI | 23.07.2014 | ||
HR | 23.07.2014 | ||
LT | 23.07.2014 | ||
LV | 23.07.2014 | ||
NL | 23.07.2014 | ||
PL | 23.07.2014 | ||
RS | 23.07.2014 | ||
SE | 23.07.2014 | ||
BG | 23.10.2014 | ||
NO | 23.10.2014 | ||
GR | 24.10.2014 | ||
IS | 23.11.2014 | ||
PT | 24.11.2014 | ||
Frühere [2015/11] | CY | 23.07.2014 | |
ES | 23.07.2014 | ||
FI | 23.07.2014 | ||
LT | 23.07.2014 | ||
PL | 23.07.2014 | ||
SE | 23.07.2014 | ||
BG | 23.10.2014 | ||
NO | 23.10.2014 | ||
GR | 24.10.2014 | ||
PT | 24.11.2014 | ||
Frühere [2015/10] | ES | 23.07.2014 | |
FI | 23.07.2014 | ||
LT | 23.07.2014 | ||
SE | 23.07.2014 | ||
BG | 23.10.2014 | ||
NO | 23.10.2014 | ||
Frühere [2015/09] | FI | 23.07.2014 | |
LT | 23.07.2014 | ||
SE | 23.07.2014 | ||
Frühere [2015/08] | LT | 23.07.2014 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]WO2010014924 (BELL HELICOPTER TEXTRON INC [US], et al) [X] 1,12,15 * page 2, line 4 - page 5, line 8; figures 1-5 * [A] 2-11,13,14,16; | [A]EP1995173 (BOEING CO [US]) [A] 1,12,15 * column 3, paragraph 19 - column 6, paragraph 31; figures 1-3 *; | [A]DE102006028614 (DEUTSCH ZENTR LUFT & RAUMFAHRT [DE]) [A] 1,12,15 * the whole document *; | [A]US2010308177 (MCCLURE PAUL D [US], et al) [A] 1,12,15 * the whole document * |