EP2463215 - Flexible Seitenfaltenverpackung mit vergrösserter Öffnung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 03.05.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.05.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 05.06.2013 [2013/23] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fres-co System USA, Inc. 3005 State Road Telford, PA 18969-1033 / US | [2012/24] | Erfinder | 01 /
Martin, Barbara Ann 3058 Sterner Mill Road Quakertown, PA Pennsylvania 18951 / US | [2012/24] | Vertreter | Clarke, Geoffrey Howard, et al Avidity IP Broers Building Hauser Forum 21 JJ Thomson Ave Cambridge CB3 0FA / GB | [N/P] |
Frühere [2013/21] | Clarke, Geoffrey Howard, et al Avidity IP Kestrel House Falconry Court Baker's Lane Epping Essex CM16 5DQ / GB | ||
Frühere [2012/52] | Roberts, Scott Anthony, et al Avidity IP Merlin House Falconry Court Baker's Lane Epping, Essex CM16 5DQ / GB | ||
Frühere [2012/24] | Moore, Christopher Mark Avidity IP Merlin House Falconry Court Baker's Lane Epping, Essex CM16 5DQ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11192911.3 | 09.12.2011 | [2012/24] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20100421907P | 10.12.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 421907 P | US201113313126 | 07.12.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201113313126 | [2012/32] |
Frühere [2012/24] | US201042190710P | 10.12.2010 | |
US201113313126 | 07.12.2011 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2463215 | Datum: | 13.06.2012 | Sprache: | EN | [2012/24] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.03.2012 | Klassifikation | IPC: | B65D77/12, B65D30/20 | [2012/24] | CPC: |
B65D31/10 (EP,US);
B65D31/14 (EP,US);
B65D77/12 (EP,US);
B65D2205/00 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/24] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Flexible Seitenfaltenverpackung mit vergrösserter Öffnung | [2012/24] | Englisch: | Gusseted flexible package with enlarged opening | [2012/24] | Französisch: | Paquet souple à soufflets doté d'une ouverture agrandie | [2012/24] | Prüfungsverfahren | 14.12.2012 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2013/23] | 21.01.2013 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2013/23] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]US2234065 (VOGT CLARENCE W) [X] 1,2 * the whole document * [Y] 3-8; | [XI]JPS53114507U (.) [X] 1 * figures 1-6 * [I] 2; | [YD]US6234676 (GALOMB DAVID E [US], et al) [YD] 3-8* the whole document *; | [XI]US6367976 (BANNISTER ROGER [US]) [X] 1 * column 5, line 59 - column 6, line 32 * * column 8, line 35 - column 9, line 59; figures 1,6,7 * [I] 2 | vom Anmelder | US4518087 | US4576285 | US4705174 | US4913561 | US5692837 | US6082897 | US6234676 |