EP2469697 - Stromversorgung mit mehreren Spannungen und elektronische Vorrichtung damit [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 05.08.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.08.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 07.09.2016 [2016/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742 / KR | [2012/38] |
Frühere [2012/26] | Für alle benannten Staaten Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-dong Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 442-742 / KR | Erfinder | 01 /
Choi, Jong-moon 509-1401 Jugong 5-danji Apt., Junggye 1-dong Nowon-gu Seoul / KR | [2012/26] | Vertreter | Appleyard Lees IP LLP 15 Clare Road Halifax HX1 2HY / GB | [N/P] |
Frühere [2012/26] | Waddington, Richard Appleyard Lees 15 Clare Road Halifax HX1 2HY / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11194691.9 | 20.12.2011 | [2012/26] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20100134867 | 24.12.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20100134867 | [2012/26] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2469697 | Datum: | 27.06.2012 | Sprache: | EN | [2012/26] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2469697 | Datum: | 19.08.2015 | Sprache: | EN | [2015/34] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.07.2015 | Klassifikation | IPC: | H02M3/335 | [2012/26] | CPC: |
H02M3/33561 (EP,US);
H02M3/33576 (EP,US);
H02M1/0045 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/26] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Stromversorgung mit mehreren Spannungen und elektronische Vorrichtung damit | [2012/26] | Englisch: | Multi-voltage power supply and electronic apparatus including the same | [2012/26] | Französisch: | Alimentation électrique multi-tension et appareil électronique l'incluant | [2012/26] | Prüfungsverfahren | gelöscht | Ankündigung der Patenterteilung | 20.02.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2016/36] | 31.03.2016 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2016/36] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.12.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2015 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XYI]US5841313 (LEVIN GEDALY [US], et al) [X] 1-4,6-8,12,14 * column 9, line 64 - column 10, line 53; figures 1,2 * * column 13, lines 3-15 * * column 17, line 36 - column 18, line 20; figure 6 * [Y] 5,13 [I] 9-11,15; | [Y]EP1753118 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]) [Y] 5,13 * the whole document * |