Benannte Vertragsstaaten | AT | | BE | | BG | | CH | | CY | | CZ | | DE | | DK | | EE | | ES | | FI | | FR | | GB | | GR | | HU | | IE | | IS | | IT | | LI | | LT | | LU | | LV | | MC | | MT | | NL | | PL | | PT | | RO | | SE | | SI | | SK | | TR | | Prüfungsverfahren | 11.06.2014 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen
[2014/43] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.12.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.12.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.12.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.06.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 12.04.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 25.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.04.2012 | 06   M06  
Gebühr entrichtet am  
27.06.2012 | INPADOC-Daten Tooltip | Das EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden. | Datum des Ereignisses: | 04.04.2012 | | Beschreibung des Ereignisses: | DIVISIONAL APPLICATION: REFERENCE TO EARLIER APPLICATION | Ref Document Number: | 2007224 | Country of Ref Document: | EP | Kind Code of Ref Document: | P | | Datum des Ereignisses: | 04.04.2012 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL PL PT RO SE SI SK TR | | Datum des Ereignisses: | 15.08.2012 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | ZHANG, WEI | | Datum des Ereignisses: | 15.08.2012 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | BARROW, COLIN JAMES | | Datum des Ereignisses: | 15.08.2012 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | JIN, YULAI | | Datum des Ereignisses: | 14.11.2012 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 20121004 | | Datum des Ereignisses: | 22.01.2014 | | Beschreibung des Ereignisses: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 20140103 | | Datum des Ereignisses: | 22.10.2014 | | Beschreibung des Ereignisses: | APPLICATION DEEMED TO BE WITHDRAWN | Effective DATE: | 20140514 | | Datum des Ereignisses: | 03.04.2012 | | Beschreibung des Ereignisses: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Datum des Ereignisses: | 19.09.2014 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN | |