EP2436273 - Emulsionen und Mikrokapseln mit Stoffen mit geringer Grenzflächenspannung, Herstellungsverfahren und Verwendung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 19.09.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.09.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 22.10.2014 [2014/43] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Ocean Nutrition Canada Limited 101 Research Drive Dartmouth Nova Scotia B2Y 4T6 / CA | [2012/14] | Erfinder | 01 /
Jin, Yulai 119 Pinehurst Lane, Battle Creek Michigan 49015 / US | 02 /
Zhang, Wei 22 Brigadier Court Halifax Nova Scotia B3M 4Y5 / CA | 03 /
Barrow, Colin James 4 Ocean Outlook Torquay, VIC 3228 / AU | [2012/33] |
Frühere [2012/14] | 01 /
Jin, Yulai 2060 Quingate Place, Apt. 921 Halifax Nova Scotia B3L 4P7 / CA | ||
02 /
Zhang, Wei 22 Brigadier Court Halifax Nova Scotia B3M 4Y5 / CA | |||
03 /
Barrow, Colin James 404 Francklyn Street Halifax Nova Scotia B3L 1A8 / CA | Vertreter | Campbell, Neil Boyd Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [N/P] |
Frühere [2012/14] | Campbell, Neil Boyd Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11196119.9 | 04.04.2007 | [2012/14] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US200679012906P | 07.04.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 79012906 P | US200681102406P | 05.06.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 81102406 P | US200683705006P | 11.08.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 83705006 P | US200787975907P | 10.01.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 87975907 P | US200787963607P | 10.01.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 87963607 P | [2012/14] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2436273 | Datum: | 04.04.2012 | Sprache: | EN | [2012/14] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 01.03.2012 | Klassifikation | IPC: | A23L1/035, A61K9/107, A23D7/00, B01J13/02 | [2012/14] | CPC: |
A23D7/0053 (EP,US);
A23L29/10 (KR);
A23D7/00 (KR);
A23K20/158 (EP,US);
A23L29/284 (EP,US);
A23P10/30 (EP,US);
A61K9/107 (KR);
A61K9/5036 (EP,US);
A61K9/5057 (EP,US);
B01J13/10 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2012/14] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Emulsionen und Mikrokapseln mit Stoffen mit geringer Grenzflächenspannung, Herstellungsverfahren und Verwendung | [2012/14] | Englisch: | Emulsions and microcapsules with substances having low interfacial tension, methods of making and using thereof | [2012/14] | Französisch: | Émulsions et microcapsules avec substances dotées de faible tension interfaciale, procédés de fabrication et leur utilisation | [2012/14] | Prüfungsverfahren | 04.10.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 04.10.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2012/46] | 03.01.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 14.05.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2014/43] | 11.06.2014 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2014/43] | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP07754635.6 / EP2007224 | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist (EP20070754635) , ist 21.12.2009 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.12.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.12.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.12.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.06.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 12.04.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 25.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.04.2012 | 06   M06   Gebühr entrichtet am   27.06.2012 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0841010 (HOFFMANN LA ROCHE [CH]) [A] 1-18* the whole document *; | [X]US2003193102 (YAN NIANXI [CA]) [X] 1-18 * paragraph [0021]; example -; claim - *; | [X]US2005067726 (YAN NIANXI [US], et al) [X] 1-18 * paragraphs [0003] , [0006] , [0008] - [0011] - [0028] , [0036] , [0042] , [0054] - [0069]; examples 1-5; claim - *; | [X]US6969530 (CURTIS JONATHAN MICHAEL [CA], et al) [X] 1-18 * column 1, line 8 - line 32 * * column 2, line 66 - column 3, line 49 * * column 4, line 4 - line 22 * * column 5, line 60 - column 6, line 14 * * column 7, line 7 - column 9, line 38 * * column 10, line 53 - line 62 * * example 1; claims 25,26,55,56 * | vom Anmelder | WO2004041251 | - DYRBERG ET AL., Omega-3 Fatty Acids: Prevention and Treatment of Vascular Disease, VERONA-SPRINGER-VERLAG, (1995), pages 217 - 26 | - O'KEEFE; HARRIS, AM: J. CARDIOLOGY, (2000), vol. 85, pages 1239 - 41 | - RADACK ET AL., "The effects of low doses of omega-3 fatty acid supplementation on blood pressure in hypertensive subjects: a randomized controlled trial.", ARCH. INTERN. MED., (1991), vol. 151, pages 1173 - 80 | - HARRIS, "Extending the cardiovascular benefits of omega-3 fatty acids.", CURR ATHEROSCLER REP, (2005), vol. 7, pages 375 - 80 | - HOLUB, "Clinical nutrition: 4 omega-3 fatty acids in cardiovascular care.", CMAJ, (2002), vol. 166, no. 5, pages 608 - 15 | - SUGANO; MICHIHIRA, "Balanced intake of polyunsaturated fatty acids for health benefits", J. OLEO SCI., (2001), vol. 50, no. 5, pages 305 - 11 | - MUSKIET ET AL., "Is docosahexaenoic acid (DHA) essential? Lessons from DHA status regulation, our ancient diet, epidemiology and randomized controlled trials.", J. NUTR., (2004), vol. 134, no. 1, pages 183 - 6 | - APPEL, "Does supplementation of diet with 'fish oil' reduce blood pressure? A meta-analysis of controlled clinical trials.", ARCH. INTERN. MED., (1993), vol. 153, no. 12, pages 1429 - 1438 | - "Dietary supplementation with omega-3 polyunsaturated fatty acids and vitamin E after myocardial infarction: results of the GISSI-Prevenzione trial.", LANCET, (1999), vol. 354, pages 447 - 55 | - WEBB, "Alternative sources of omega-3 fatty acids.", NATURAL FOODS MERCHANDISER, (2005), vol. XXVI, no. 8, pages 40 - 4 | - FIESER, Fieser's Reagents for Organic Synthesis, JOHN WILEY AND SONS, (1991), vol. 1-17 | - Rodd's Chemistry of Carbon Compounds, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, (1989), vol. 1,5 | - Organic Reactions, JOHN WILEY AND SONS, (1991), vol. 1-40 | - March's Advanced Organic Chemistry, JOHN WILEY AND SONS |