EP2535813 - Verfahren und Gerät zur Generierung eines Alarms während der Performanzanalyse einer Rechneranwendung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.06.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 13.07.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 28.02.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Accenture Global Services Limited 3 Grand Canal Plaza Grand Canal Street Upper Dublin 4 / IE | [2018/33] |
Frühere [2012/51] | Für alle benannten Staaten Accenture Global Services Limited 3 Grand Canal Plaza Grand Canal Street Upper Dublin 4 / IE | Erfinder | 01 /
Kerizac, Franck 20, Rue de Bérulle 94160 SAINT-MANDE / FR | 02 /
Sebilleau, Antoine 71, Boulevard Bineau 92200 NEUILLY / FR | [2012/51] | Vertreter | Boult Wade Tennant LLP Salisbury Square House 8 Salisbury Square London EC4Y 8AP / GB | [N/P] |
Frühere [2018/33] | Boult Wade Tennant LLP Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | ||
Frühere [2013/18] | Thibon, Laurent, et al Cabinet Beaumont 1, rue Champollion 38000 Grenoble / FR | ||
Frühere [2012/51] | de Beaumont, Michel, et al Cabinet Michel de Beaumont 1, rue Champollion 38000 Grenoble / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11305766.5 | 17.06.2011 | [2012/51] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2535813 | Datum: | 19.12.2012 | Sprache: | EN | [2012/51] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2535813 | Datum: | 15.08.2018 | Sprache: | EN | [2018/33] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.09.2011 | Klassifikation | IPC: | G06F11/00, G06F11/36 | [2018/08] | CPC: |
G06F11/076 (EP,US);
G06F11/3624 (EP,US);
G06F8/4441 (EP,US)
|
Frühere IPC [2012/51] | G06F11/00, G06F11/36, G06F9/45 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/33] |
Frühere [2012/51] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und Gerät zur Generierung eines Alarms während der Performanzanalyse einer Rechneranwendung | [2012/51] | Englisch: | Method and device for generating an alert during an analysis of performance of a computer application | [2012/51] | Französisch: | Méthode et dispositif de génération d'alerte lors d'une analyse de performance d'une application d'ordinateur | [2012/51] | Prüfungsverfahren | 25.05.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 18.01.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/09] | 04.03.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 06.09.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.01.2018 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 15.01.2018 geplant war | 15.01.2018 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 01.03.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.07.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.07.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 04.07.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 04.03.2013 | Einspruch (Einsprüche) | 16.05.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/30] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.06.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.06.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 10.06.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 16.06.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 12.06.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 17.06.2011 | AL | 15.08.2018 | AT | 15.08.2018 | CY | 15.08.2018 | CZ | 15.08.2018 | DK | 15.08.2018 | EE | 15.08.2018 | ES | 15.08.2018 | FI | 15.08.2018 | HR | 15.08.2018 | IT | 15.08.2018 | LT | 15.08.2018 | LV | 15.08.2018 | MC | 15.08.2018 | MK | 15.08.2018 | MT | 15.08.2018 | NL | 15.08.2018 | PL | 15.08.2018 | RO | 15.08.2018 | RS | 15.08.2018 | SE | 15.08.2018 | SI | 15.08.2018 | SK | 15.08.2018 | SM | 15.08.2018 | TR | 15.08.2018 | BG | 15.11.2018 | NO | 15.11.2018 | GR | 16.11.2018 | IS | 15.12.2018 | PT | 15.12.2018 | [2022/31] |
Frühere [2021/34] | HU | 17.06.2011 | |
AL | 15.08.2018 | ||
AT | 15.08.2018 | ||
CY | 15.08.2018 | ||
CZ | 15.08.2018 | ||
DK | 15.08.2018 | ||
EE | 15.08.2018 | ||
ES | 15.08.2018 | ||
FI | 15.08.2018 | ||
HR | 15.08.2018 | ||
IT | 15.08.2018 | ||
LT | 15.08.2018 | ||
LV | 15.08.2018 | ||
MC | 15.08.2018 | ||
MT | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
PL | 15.08.2018 | ||
RO | 15.08.2018 | ||
RS | 15.08.2018 | ||
SE | 15.08.2018 | ||
SI | 15.08.2018 | ||
SK | 15.08.2018 | ||
SM | 15.08.2018 | ||
TR | 15.08.2018 | ||
BG | 15.11.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
GR | 16.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
PT | 15.12.2018 | ||
Frühere [2021/33] | HU | 17.06.2011 | |
AL | 15.08.2018 | ||
AT | 15.08.2018 | ||
CY | 15.08.2018 | ||
CZ | 15.08.2018 | ||
DK | 15.08.2018 | ||
EE | 15.08.2018 | ||
ES | 15.08.2018 | ||
FI | 15.08.2018 | ||
HR | 15.08.2018 | ||
IT | 15.08.2018 | ||
LT | 15.08.2018 | ||
LV | 15.08.2018 | ||
MC | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
PL | 15.08.2018 | ||
RO | 15.08.2018 | ||
RS | 15.08.2018 | ||
SE | 15.08.2018 | ||
SI | 15.08.2018 | ||
SK | 15.08.2018 | ||
SM | 15.08.2018 | ||
TR | 15.08.2018 | ||
BG | 15.11.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
GR | 16.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
PT | 15.12.2018 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 15.08.2018 | |
AT | 15.08.2018 | ||
CY | 15.08.2018 | ||
CZ | 15.08.2018 | ||
DK | 15.08.2018 | ||
EE | 15.08.2018 | ||
ES | 15.08.2018 | ||
FI | 15.08.2018 | ||
HR | 15.08.2018 | ||
IT | 15.08.2018 | ||
LT | 15.08.2018 | ||
LV | 15.08.2018 | ||
MC | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
PL | 15.08.2018 | ||
RO | 15.08.2018 | ||
RS | 15.08.2018 | ||
SE | 15.08.2018 | ||
SI | 15.08.2018 | ||
SK | 15.08.2018 | ||
SM | 15.08.2018 | ||
TR | 15.08.2018 | ||
BG | 15.11.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
GR | 16.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
PT | 15.12.2018 | ||
Frühere [2020/29] | AL | 15.08.2018 | |
AT | 15.08.2018 | ||
CZ | 15.08.2018 | ||
DK | 15.08.2018 | ||
EE | 15.08.2018 | ||
ES | 15.08.2018 | ||
FI | 15.08.2018 | ||
HR | 15.08.2018 | ||
IT | 15.08.2018 | ||
LT | 15.08.2018 | ||
LV | 15.08.2018 | ||
MC | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
PL | 15.08.2018 | ||
RO | 15.08.2018 | ||
RS | 15.08.2018 | ||
SE | 15.08.2018 | ||
SI | 15.08.2018 | ||
SK | 15.08.2018 | ||
SM | 15.08.2018 | ||
TR | 15.08.2018 | ||
BG | 15.11.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
GR | 16.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
PT | 15.12.2018 | ||
Frühere [2020/16] | AL | 15.08.2018 | |
AT | 15.08.2018 | ||
CZ | 15.08.2018 | ||
DK | 15.08.2018 | ||
EE | 15.08.2018 | ||
ES | 15.08.2018 | ||
FI | 15.08.2018 | ||
HR | 15.08.2018 | ||
IT | 15.08.2018 | ||
LT | 15.08.2018 | ||
LV | 15.08.2018 | ||
MC | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
PL | 15.08.2018 | ||
RO | 15.08.2018 | ||
RS | 15.08.2018 | ||
SE | 15.08.2018 | ||
SI | 15.08.2018 | ||
SK | 15.08.2018 | ||
SM | 15.08.2018 | ||
TR | 15.08.2018 | ||
BG | 15.11.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
GR | 16.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
Frühere [2020/08] | AL | 15.08.2018 | |
AT | 15.08.2018 | ||
CZ | 15.08.2018 | ||
DK | 15.08.2018 | ||
EE | 15.08.2018 | ||
ES | 15.08.2018 | ||
FI | 15.08.2018 | ||
HR | 15.08.2018 | ||
IT | 15.08.2018 | ||
LT | 15.08.2018 | ||
LV | 15.08.2018 | ||
MC | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
PL | 15.08.2018 | ||
RO | 15.08.2018 | ||
RS | 15.08.2018 | ||
SE | 15.08.2018 | ||
SI | 15.08.2018 | ||
SK | 15.08.2018 | ||
SM | 15.08.2018 | ||
BG | 15.11.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
GR | 16.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
Frühere [2019/37] | AL | 15.08.2018 | |
AT | 15.08.2018 | ||
CZ | 15.08.2018 | ||
DK | 15.08.2018 | ||
EE | 15.08.2018 | ||
ES | 15.08.2018 | ||
FI | 15.08.2018 | ||
HR | 15.08.2018 | ||
IT | 15.08.2018 | ||
LT | 15.08.2018 | ||
LV | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
PL | 15.08.2018 | ||
RO | 15.08.2018 | ||
RS | 15.08.2018 | ||
SE | 15.08.2018 | ||
SI | 15.08.2018 | ||
SK | 15.08.2018 | ||
SM | 15.08.2018 | ||
BG | 15.11.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
GR | 16.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
Frühere [2019/26] | AL | 15.08.2018 | |
AT | 15.08.2018 | ||
CZ | 15.08.2018 | ||
DK | 15.08.2018 | ||
EE | 15.08.2018 | ||
ES | 15.08.2018 | ||
FI | 15.08.2018 | ||
HR | 15.08.2018 | ||
IT | 15.08.2018 | ||
LT | 15.08.2018 | ||
LV | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
PL | 15.08.2018 | ||
RO | 15.08.2018 | ||
RS | 15.08.2018 | ||
SE | 15.08.2018 | ||
SK | 15.08.2018 | ||
SM | 15.08.2018 | ||
BG | 15.11.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
GR | 16.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
Frühere [2019/23] | AL | 15.08.2018 | |
AT | 15.08.2018 | ||
CZ | 15.08.2018 | ||
EE | 15.08.2018 | ||
ES | 15.08.2018 | ||
FI | 15.08.2018 | ||
HR | 15.08.2018 | ||
IT | 15.08.2018 | ||
LT | 15.08.2018 | ||
LV | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
PL | 15.08.2018 | ||
RO | 15.08.2018 | ||
RS | 15.08.2018 | ||
SE | 15.08.2018 | ||
SK | 15.08.2018 | ||
BG | 15.11.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
GR | 16.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
Frühere [2019/22] | AL | 15.08.2018 | |
AT | 15.08.2018 | ||
CZ | 15.08.2018 | ||
FI | 15.08.2018 | ||
HR | 15.08.2018 | ||
IT | 15.08.2018 | ||
LT | 15.08.2018 | ||
LV | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
PL | 15.08.2018 | ||
RO | 15.08.2018 | ||
RS | 15.08.2018 | ||
SE | 15.08.2018 | ||
BG | 15.11.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
GR | 16.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
Frühere [2019/21] | AL | 15.08.2018 | |
AT | 15.08.2018 | ||
FI | 15.08.2018 | ||
HR | 15.08.2018 | ||
IT | 15.08.2018 | ||
LT | 15.08.2018 | ||
LV | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
RS | 15.08.2018 | ||
SE | 15.08.2018 | ||
BG | 15.11.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
GR | 16.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
Frühere [2019/12] | AL | 15.08.2018 | |
AT | 15.08.2018 | ||
FI | 15.08.2018 | ||
HR | 15.08.2018 | ||
LT | 15.08.2018 | ||
LV | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
RS | 15.08.2018 | ||
SE | 15.08.2018 | ||
BG | 15.11.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
GR | 16.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
Frühere [2019/11] | AT | 15.08.2018 | |
FI | 15.08.2018 | ||
HR | 15.08.2018 | ||
LT | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
RS | 15.08.2018 | ||
SE | 15.08.2018 | ||
BG | 15.11.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
GR | 16.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
Frühere [2019/10] | AT | 15.08.2018 | |
FI | 15.08.2018 | ||
LT | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
RS | 15.08.2018 | ||
SE | 15.08.2018 | ||
BG | 15.11.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
GR | 16.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
Frühere [2019/09] | FI | 15.08.2018 | |
LT | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
Frühere [2019/08] | FI | 15.08.2018 | |
LT | 15.08.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
Frühere [2019/07] | LT | 15.08.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US6381739 (BRETERNITZ JR MAURICIO [US], et al) [Y] 3-6,9 * abstract * * the whole document *; | [IY]US2004078691 (CIRNE LEWIS K [US], et al) [I] 1,2,7,8,10 * the whole document * [Y] 3-6,9; | [I] - Harold W Cain ET AL, "A Callgraph-Based Search Strategy for Automated Performance Diagnosis", Euro-Par 2000, (20000801), pages 1 - 15, URL: ftp://ftp.cs.wisc.edu/paradyn/papers/Cain00Callgraph.pdf, (20110914), XP055007179 [I] 1-10 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1007/3-540-44520-X_15 | [I] - Ralf Wiebicke, "Diploma Thesis: Utility Support for Checking OCL Business Rules in Java Programs -DRAFT-", (20000101), pages 1 - 45, URL: http://www.yancy.org/school/lehigh/phd/links/dissertations/ocl_java/ocl-java.pdf, (20110914), XP055007062 [I] 1,2,8,10 * pages 1-29 * | [I] - JAY FENLASON ET AL, "GNU gprof - The GNU Profiler - Manual for version 2.9.1", INTERNET CITATION, (19981107), URL: http://www.gnu.org/software/binutils/manual/gprof-2.9.1/html_mono/gpr of.html, (20071024), XP002456352 [I] 1,2,8,10 * the whole document * |