EP2610525 - Planetengetriebe für ein schwebendes Luftfahrzeug mit ringförmig angeordneten Schmiermitteldüsen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.07.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 04.08.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 30.03.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LEONARDO S.p.A. Piazza Monte Grappa 4 00195 Roma / IT | [2017/11] |
Frühere [2015/22] | Für alle benannten Staaten AGUSTAWESTLAND S.p.A. Piazza Monte Grappa 4 00195 Roma / IT | ||
Frühere [2014/41] | Für alle benannten Staaten AGUSTAWESTLAND S.p.A. Piazza Monte Grappa 4 00195 Rome / IT | ||
Frühere [2013/27] | Für alle benannten Staaten AGUSTAWESTLAND S.p.A. Via Giovanni Agusta 520 Frazione Cascina Costa 21017 Samarate / IT | Erfinder | 01 /
Gasparini, Giuseppe c/o LEONARDO S.p.a. Piazza Monte Grappa 4 00195 Roma / IT | 02 /
La Fortezza, Alberto c/o LEONARDO S.p.a. Piazza Monte Grappa 4 00195 Roma / IT | 03 /
Colombo, Dario c/o LEONARDO S.p.a. Piazza Monte Grappa 4 00195 Roma / IT | [2017/36] |
Frühere [2013/27] | 01 /
Gasparini, Giuseppe c/o Agustawestland S.p.a. Frazione Cascina Costa Via Giovanni Agusta, 520 21017 Samarate / IT | ||
02 /
La Fortezza, Alberto c/o Agustawestland S.p.a. Frazione Cascina Costa Via Giovanni Agusta, 520 21017 Samarate / IT | |||
03 /
Colombo, Dario c/o Agustawestland S.p.a. Frazione Cascina Costa Via Giovanni Agusta, 520 21017 Samarate / IT | Vertreter | D'Angelo, Fabio, et al Studio Torta S.p.A. Via Viotti, 9 10121 Torino / IT | [2013/27] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11425316.4 | 30.12.2011 | [2013/27] | Anmeldesprache | IT | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2610525 | Datum: | 03.07.2013 | Sprache: | EN | [2013/27] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2610525 | Datum: | 06.09.2017 | Sprache: | EN | [2017/36] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.07.2012 | Klassifikation | IPC: | F16H57/04, B64C27/12 | [2017/17] | CPC: |
B64C27/12 (EP,US);
F16H57/0427 (RU);
B64D35/02 (KR);
F16H57/04 (KR,US);
B64C27/14 (RU);
F16H1/28 (KR);
|
Frühere IPC [2013/27] | F16H57/04, B64C27/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/27] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Planetengetriebe für ein schwebendes Luftfahrzeug mit ringförmig angeordneten Schmiermitteldüsen | [2013/27] | Englisch: | Epicyclic gear train for a hovering aircraft having annularly arranged lubricant nozzles | [2013/27] | Französisch: | Engrenage planétaire pour un aéronef à vol stationaire avec des gicleurs de lubrification | [2013/27] | Prüfungsverfahren | 13.09.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 13.09.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2013/27] | 31.03.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.07.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.07.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 27.07.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 31.03.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 07.06.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.11.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.12.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 22.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 30.12.2011 | AL | 06.09.2017 | AT | 06.09.2017 | CY | 06.09.2017 | CZ | 06.09.2017 | DK | 06.09.2017 | EE | 06.09.2017 | ES | 06.09.2017 | FI | 06.09.2017 | HR | 06.09.2017 | LT | 06.09.2017 | LV | 06.09.2017 | MC | 06.09.2017 | MK | 06.09.2017 | NL | 06.09.2017 | PL | 06.09.2017 | PT | 06.09.2017 | RO | 06.09.2017 | RS | 06.09.2017 | SE | 06.09.2017 | SI | 06.09.2017 | SK | 06.09.2017 | SM | 06.09.2017 | TR | 06.09.2017 | BG | 06.12.2017 | NO | 06.12.2017 | GR | 07.12.2017 | IE | 30.12.2017 | LU | 30.12.2017 | MT | 30.12.2017 | BE | 31.12.2017 | CH | 31.12.2017 | LI | 31.12.2017 | IS | 06.01.2018 | [2020/33] |
Frühere [2020/27] | HU | 30.12.2011 | |
AT | 06.09.2017 | ||
CY | 06.09.2017 | ||
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
MK | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
PT | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
TR | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IE | 30.12.2017 | ||
LU | 30.12.2017 | ||
MT | 30.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2020/16] | HU | 30.12.2011 | |
AT | 06.09.2017 | ||
CY | 06.09.2017 | ||
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
MK | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
TR | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IE | 30.12.2017 | ||
LU | 30.12.2017 | ||
MT | 30.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2019/51] | HU | 30.12.2011 | |
AT | 06.09.2017 | ||
CY | 06.09.2017 | ||
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
MK | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IE | 30.12.2017 | ||
LU | 30.12.2017 | ||
MT | 30.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2019/46] | HU | 30.12.2011 | |
AT | 06.09.2017 | ||
CY | 06.09.2017 | ||
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IE | 30.12.2017 | ||
LU | 30.12.2017 | ||
MT | 30.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 30.12.2011 | |
AT | 06.09.2017 | ||
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IE | 30.12.2017 | ||
LU | 30.12.2017 | ||
MT | 30.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2019/30] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IE | 30.12.2017 | ||
LU | 30.12.2017 | ||
MT | 30.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2018/52] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IE | 30.12.2017 | ||
LU | 30.12.2017 | ||
MT | 30.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2018/50] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IE | 30.12.2017 | ||
LU | 30.12.2017 | ||
MT | 30.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2018/45] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IE | 30.12.2017 | ||
LU | 30.12.2017 | ||
MT | 30.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2018/43] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
LU | 30.12.2017 | ||
MT | 30.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2018/39] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2018/35] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2018/24] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2018/23] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2018/21] | CZ | 06.09.2017 | |
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
Frühere [2018/15] | ES | 06.09.2017 | |
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
Frühere [2018/12] | ES | 06.09.2017 | |
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
Frühere [2018/11] | ES | 06.09.2017 | |
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
Frühere [2018/09] | FI | 06.09.2017 | |
LT | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
Frühere [2018/08] | FI | 06.09.2017 | |
LT | 06.09.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
Frühere [2018/07] | LT | 06.09.2017 | |
NO | 06.12.2017 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]FR2685758 (AEROSPATIALE [FR]) [A] 1-12* abstract *; | [A]US2011299974 (GAUTHIER GERARD PHILIPPE [FR], et al) [A] 1-12 * paragraph [0029]; figures 3,4 * |