EP2538914 - KOSMETISCHE ZUSAMMENSETZUNG ENTHALTEND EINEN SUPERABSORBIERENDEN POLYMER UND MINDESTENS EIN GEMINITENSID [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2013/01] | ZUSAMMENSETZUNG MIT EINEM SUPERABSORBIERENDEN POLYMER UND EINEM GEMINI-TENSID | ||
[2015/34] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.04.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.03.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 08.04.2020 [2020/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten L'Oréal 14, Rue Royale 75008 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [2013/01] | Für alle benannten Staaten L'Oréal 14, rue Royale 75008 Paris / FR | Erfinder | 01 /
LORANT, Raluca 5 Villa Sisley F-94320 Thiais / FR | 02 /
FAGEON, Laure 22 rue Barrault Pavillon 79bis F-75013 Paris / FR | 03 /
BOUTELET, Karl 3 rue du Général Guilhem F-75011 Paris / FR | [2013/01] | Vertreter | Prevel, Estelle Nicole L'Oréal Service DIPI 9 Rue Pierre Dreyfus 92110 Clichy / FR | [N/P] |
Frühere [2016/24] | Prevel, Estelle Nicole L'Oréal D.I.P.I. 25-29, Quai Aulagnier 92665 Asnières-sur-Seine Cedex / FR | ||
Frühere [2013/01] | Prevel, Estelle Nicole L'OREAL River Plaza - DIPI 25-29 Quai Aulagnier 92665 Asnières-sur-Seine / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11704461.0 | 22.02.2011 | [2016/24] | WO2011EP52589 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20100316005P | 22.03.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 316005 P | FR20100051320 | 24.02.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 1051320 | [2013/01] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2011104228 | Datum: | 01.09.2011 | Sprache: | EN | [2011/35] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2538914 | Datum: | 02.01.2013 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 01.09.2011 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2013/01] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2538914 | Datum: | 15.06.2016 | Sprache: | EN | [2016/24] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 01.09.2011 | Klassifikation | IPC: | A61K8/06, A61K8/68, A61K8/44, A61Q19/00, A61K8/81, A61K8/02, A61Q17/04 | [2015/34] | CPC: |
A61Q19/00 (EP,US);
A61K8/025 (EP,US);
A61K8/06 (EP,US);
A61K8/062 (EP,US);
A61K8/44 (EP,US);
A61K8/68 (EP,US);
A61K8/8147 (EP,US);
A61K2800/412 (EP,US);
A61K2800/546 (EP,US);
|
Frühere IPC [2013/01] | A61K8/06, A61K8/81, A61K8/68, A61Q19/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/01] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KOSMETISCHE ZUSAMMENSETZUNG ENTHALTEND EINEN SUPERABSORBIERENDEN POLYMER UND MINDESTENS EIN GEMINITENSID | [2015/34] | Englisch: | COSMETIC COMPOSITION COMPRISING A SUPERABSORBENT POLYMER AND AT LEAST A GEMINI SURFACTANT | [2015/34] | Französisch: | COMPOSITION COSMETIQUE COMPRENANT UN POLYMERE SUPERABSORBANT ET AU MOINS UN TENSIOACTIF GEMINE | [2015/34] |
Frühere [2013/01] | ZUSAMMENSETZUNG MIT EINEM SUPERABSORBIERENDEN POLYMER UND EINEM GEMINI-TENSID | ||
Frühere [2013/01] | COMPOSITION COMPRISING A SUPERABSORBENT POLYMER AND A GEMINI SURFACTANT | ||
Frühere [2013/01] | COMPOSITION COMPRENANT UN POLYMÈRE SUPERABSORBANT ET UN TENSIOACTIF GÉMINI | Eintritt in die regionale Phase | 24.09.2012 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 24.09.2012 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 24.09.2012 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 24.09.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2013/01] | 05.04.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 23.09.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.11.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.04.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M03) | 02.07.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.08.2015 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.01.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.05.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.05.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 03.05.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 23.09.2014 | Einspruch (Einsprüche) | 16.03.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/21] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.02.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.02.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 11.02.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 10.02.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 22.02.2011 | AL | 15.06.2016 | AT | 15.06.2016 | BE | 15.06.2016 | BG | 15.06.2016 | CY | 15.06.2016 | CZ | 15.06.2016 | DK | 15.06.2016 | EE | 15.06.2016 | FI | 15.06.2016 | HR | 15.06.2016 | LT | 15.06.2016 | LV | 15.06.2016 | MC | 15.06.2016 | MK | 15.06.2016 | NL | 15.06.2016 | PL | 15.06.2016 | RO | 15.06.2016 | RS | 15.06.2016 | SE | 15.06.2016 | SI | 15.06.2016 | SK | 15.06.2016 | SM | 15.06.2016 | TR | 15.06.2016 | NO | 15.09.2016 | GR | 16.09.2016 | IS | 15.10.2016 | PT | 17.10.2016 | IE | 22.02.2017 | LU | 22.02.2017 | MT | 22.02.2017 | CH | 28.02.2017 | LI | 28.02.2017 | [2020/15] |
Frühere [2019/51] | HU | 22.02.2011 | |
AL | 15.06.2016 | ||
AT | 15.06.2016 | ||
BE | 15.06.2016 | ||
BG | 15.06.2016 | ||
CY | 15.06.2016 | ||
CZ | 15.06.2016 | ||
DK | 15.06.2016 | ||
EE | 15.06.2016 | ||
FI | 15.06.2016 | ||
HR | 15.06.2016 | ||
LT | 15.06.2016 | ||
LV | 15.06.2016 | ||
MC | 15.06.2016 | ||
MK | 15.06.2016 | ||
NL | 15.06.2016 | ||
PL | 15.06.2016 | ||
RO | 15.06.2016 | ||
RS | 15.06.2016 | ||
SE | 15.06.2016 | ||
SI | 15.06.2016 | ||
SK | 15.06.2016 | ||
SM | 15.06.2016 | ||
NO | 15.09.2016 | ||
GR | 16.09.2016 | ||
IS | 15.10.2016 | ||
PT | 17.10.2016 | ||
IE | 22.02.2017 | ||
LU | 22.02.2017 | ||
MT | 22.02.2017 | ||
CH | 28.02.2017 | ||
LI | 28.02.2017 | ||
Frühere [2019/46] | HU | 22.02.2011 | |
AL | 15.06.2016 | ||
AT | 15.06.2016 | ||
BE | 15.06.2016 | ||
BG | 15.06.2016 | ||
CY | 15.06.2016 | ||
CZ | 15.06.2016 | ||
DK | 15.06.2016 | ||
EE | 15.06.2016 | ||
FI | 15.06.2016 | ||
HR | 15.06.2016 | ||
LT | 15.06.2016 | ||
LV | 15.06.2016 | ||
MC | 15.06.2016 | ||
NL | 15.06.2016 | ||
PL | 15.06.2016 | ||
RO | 15.06.2016 | ||
RS | 15.06.2016 | ||
SE | 15.06.2016 | ||
SI | 15.06.2016 | ||
SK | 15.06.2016 | ||
SM | 15.06.2016 | ||
NO | 15.09.2016 | ||
GR | 16.09.2016 | ||
IS | 15.10.2016 | ||
PT | 17.10.2016 | ||
IE | 22.02.2017 | ||
LU | 22.02.2017 | ||
MT | 22.02.2017 | ||
CH | 28.02.2017 | ||
LI | 28.02.2017 | ||
Frühere [2019/39] | HU | 22.02.2011 | |
AL | 15.06.2016 | ||
AT | 15.06.2016 | ||
BE | 15.06.2016 | ||
BG | 15.06.2016 | ||
CZ | 15.06.2016 | ||
DK | 15.06.2016 | ||
EE | 15.06.2016 | ||
FI | 15.06.2016 | ||
HR | 15.06.2016 | ||
LT | 15.06.2016 | ||
LV | 15.06.2016 | ||
MC | 15.06.2016 | ||
NL | 15.06.2016 | ||
PL | 15.06.2016 | ||
RO | 15.06.2016 | ||
RS | 15.06.2016 | ||
SE | 15.06.2016 | ||
SI | 15.06.2016 | ||
SK | 15.06.2016 | ||
SM | 15.06.2016 | ||
NO | 15.09.2016 | ||
GR | 16.09.2016 | ||
IS | 15.10.2016 | ||
PT | 17.10.2016 | ||
IE | 22.02.2017 | ||
LU | 22.02.2017 | ||
MT | 22.02.2017 | ||
CH | 28.02.2017 | ||
LI | 28.02.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 22.02.2011 | |
AL | 15.06.2016 | ||
AT | 15.06.2016 | ||
BE | 15.06.2016 | ||
CZ | 15.06.2016 | ||
DK | 15.06.2016 | ||
EE | 15.06.2016 | ||
FI | 15.06.2016 | ||
HR | 15.06.2016 | ||
LT | 15.06.2016 | ||
LV | 15.06.2016 | ||
MC | 15.06.2016 | ||
NL | 15.06.2016 | ||
PL | 15.06.2016 | ||
RO | 15.06.2016 | ||
RS | 15.06.2016 | ||
SE | 15.06.2016 | ||
SI | 15.06.2016 | ||
SK | 15.06.2016 | ||
SM | 15.06.2016 | ||
NO | 15.09.2016 | ||
GR | 16.09.2016 | ||
IS | 15.10.2016 | ||
PT | 17.10.2016 | ||
IE | 22.02.2017 | ||
LU | 22.02.2017 | ||
MT | 22.02.2017 | ||
CH | 28.02.2017 | ||
LI | 28.02.2017 | ||
Frühere [2018/46] | AL | 15.06.2016 | |
AT | 15.06.2016 | ||
BE | 15.06.2016 | ||
CZ | 15.06.2016 | ||
DK | 15.06.2016 | ||
EE | 15.06.2016 | ||
FI | 15.06.2016 | ||
HR | 15.06.2016 | ||
LT | 15.06.2016 | ||
LV | 15.06.2016 | ||
MC | 15.06.2016 | ||
NL | 15.06.2016 | ||
PL | 15.06.2016 | ||
RO | 15.06.2016 | ||
RS | 15.06.2016 | ||
SE | 15.06.2016 | ||
SI | 15.06.2016 | ||
SK | 15.06.2016 | ||
SM | 15.06.2016 | ||
NO | 15.09.2016 | ||
GR | 16.09.2016 | ||
IS | 15.10.2016 | ||
PT | 17.10.2016 | ||
IE | 22.02.2017 | ||
LU | 22.02.2017 | ||
MT | 22.02.2017 | ||
CH | 28.02.2017 | ||
LI | 28.02.2017 | ||
Frühere [2018/43] | AT | 15.06.2016 | |
BE | 15.06.2016 | ||
CZ | 15.06.2016 | ||
DK | 15.06.2016 | ||
EE | 15.06.2016 | ||
FI | 15.06.2016 | ||
HR | 15.06.2016 | ||
LT | 15.06.2016 | ||
LV | 15.06.2016 | ||
MC | 15.06.2016 | ||
NL | 15.06.2016 | ||
PL | 15.06.2016 | ||
RO | 15.06.2016 | ||
RS | 15.06.2016 | ||
SE | 15.06.2016 | ||
SI | 15.06.2016 | ||
SK | 15.06.2016 | ||
SM | 15.06.2016 | ||
NO | 15.09.2016 | ||
GR | 16.09.2016 | ||
IS | 15.10.2016 | ||
PT | 17.10.2016 | ||
IE | 22.02.2017 | ||
LU | 22.02.2017 | ||
MT | 22.02.2017 | ||
CH | 28.02.2017 | ||
LI | 28.02.2017 | ||
Frühere [2018/13] | AT | 15.06.2016 | |
BE | 15.06.2016 | ||
CZ | 15.06.2016 | ||
DK | 15.06.2016 | ||
EE | 15.06.2016 | ||
FI | 15.06.2016 | ||
HR | 15.06.2016 | ||
LT | 15.06.2016 | ||
LV | 15.06.2016 | ||
MC | 15.06.2016 | ||
NL | 15.06.2016 | ||
PL | 15.06.2016 | ||
RO | 15.06.2016 | ||
RS | 15.06.2016 | ||
SE | 15.06.2016 | ||
SI | 15.06.2016 | ||
SK | 15.06.2016 | ||
SM | 15.06.2016 | ||
NO | 15.09.2016 | ||
GR | 16.09.2016 | ||
IS | 15.10.2016 | ||
PT | 17.10.2016 | ||
IE | 22.02.2017 | ||
LU | 22.02.2017 | ||
CH | 28.02.2017 | ||
LI | 28.02.2017 | ||
Frühere [2018/04] | AT | 15.06.2016 | |
BE | 15.06.2016 | ||
CZ | 15.06.2016 | ||
DK | 15.06.2016 | ||
EE | 15.06.2016 | ||
FI | 15.06.2016 | ||
HR | 15.06.2016 | ||
LT | 15.06.2016 | ||
LV | 15.06.2016 | ||
MC | 15.06.2016 | ||
NL | 15.06.2016 | ||
PL | 15.06.2016 | ||
RO | 15.06.2016 | ||
RS | 15.06.2016 | ||
SE | 15.06.2016 | ||
SI | 15.06.2016 | ||
SK | 15.06.2016 | ||
SM | 15.06.2016 | ||
NO | 15.09.2016 | ||
GR | 16.09.2016 | ||
IS | 15.10.2016 | ||
PT | 17.10.2016 | ||
LU | 22.02.2017 | ||
CH | 28.02.2017 | ||
LI | 28.02.2017 | ||
Frühere [2017/51] | AT | 15.06.2016 | |
BE | 15.06.2016 | ||
CZ | 15.06.2016 | ||
DK | 15.06.2016 | ||
EE | 15.06.2016 | ||
FI | 15.06.2016 | ||
HR | 15.06.2016 | ||
LT | 15.06.2016 | ||
LV | 15.06.2016 | ||
MC | 15.06.2016 | ||
NL | 15.06.2016 | ||
PL | 15.06.2016 | ||
RO | 15.06.2016 | ||
RS | 15.06.2016 | ||
SE | 15.06.2016 | ||
SI | 15.06.2016 | ||
SK | 15.06.2016 | ||
SM | 15.06.2016 | ||
NO | 15.09.2016 | ||
GR | 16.09.2016 | ||
IS | 15.10.2016 | ||
PT | 17.10.2016 | ||
CH | 28.02.2017 | ||
LI | 28.02.2017 | ||
Frühere [2017/45] | AT | 15.06.2016 | |
BE | 15.06.2016 | ||
CZ | 15.06.2016 | ||
DK | 15.06.2016 | ||
EE | 15.06.2016 | ||
FI | 15.06.2016 | ||
HR | 15.06.2016 | ||
LT | 15.06.2016 | ||
LV | 15.06.2016 | ||
MC | 15.06.2016 | ||
NL | 15.06.2016 | ||
PL | 15.06.2016 | ||
RO | 15.06.2016 | ||
RS | 15.06.2016 | ||
SE | 15.06.2016 | ||
SI | 15.06.2016 | ||
SK | 15.06.2016 | ||
SM | 15.06.2016 | ||
NO | 15.09.2016 | ||
GR | 16.09.2016 | ||
IS | 15.10.2016 | ||
PT | 17.10.2016 | ||
Frühere [2017/38] | AT | 15.06.2016 | |
BE | 15.06.2016 | ||
CZ | 15.06.2016 | ||
DK | 15.06.2016 | ||
EE | 15.06.2016 | ||
FI | 15.06.2016 | ||
HR | 15.06.2016 | ||
LT | 15.06.2016 | ||
LV | 15.06.2016 | ||
NL | 15.06.2016 | ||
PL | 15.06.2016 | ||
RO | 15.06.2016 | ||
RS | 15.06.2016 | ||
SE | 15.06.2016 | ||
SI | 15.06.2016 | ||
SK | 15.06.2016 | ||
SM | 15.06.2016 | ||
NO | 15.09.2016 | ||
GR | 16.09.2016 | ||
IS | 15.10.2016 | ||
PT | 17.10.2016 | ||
Frühere [2017/11] | AT | 15.06.2016 | |
BE | 15.06.2016 | ||
CZ | 15.06.2016 | ||
EE | 15.06.2016 | ||
FI | 15.06.2016 | ||
HR | 15.06.2016 | ||
LT | 15.06.2016 | ||
LV | 15.06.2016 | ||
NL | 15.06.2016 | ||
PL | 15.06.2016 | ||
RO | 15.06.2016 | ||
RS | 15.06.2016 | ||
SE | 15.06.2016 | ||
SK | 15.06.2016 | ||
SM | 15.06.2016 | ||
NO | 15.09.2016 | ||
GR | 16.09.2016 | ||
IS | 15.10.2016 | ||
PT | 17.10.2016 | ||
Frühere [2017/10] | BE | 15.06.2016 | |
CZ | 15.06.2016 | ||
EE | 15.06.2016 | ||
FI | 15.06.2016 | ||
HR | 15.06.2016 | ||
LT | 15.06.2016 | ||
LV | 15.06.2016 | ||
NL | 15.06.2016 | ||
PL | 15.06.2016 | ||
RO | 15.06.2016 | ||
RS | 15.06.2016 | ||
SE | 15.06.2016 | ||
SK | 15.06.2016 | ||
NO | 15.09.2016 | ||
GR | 16.09.2016 | ||
IS | 15.10.2016 | ||
Frühere [2017/09] | CZ | 15.06.2016 | |
EE | 15.06.2016 | ||
FI | 15.06.2016 | ||
HR | 15.06.2016 | ||
LT | 15.06.2016 | ||
LV | 15.06.2016 | ||
NL | 15.06.2016 | ||
RO | 15.06.2016 | ||
RS | 15.06.2016 | ||
SE | 15.06.2016 | ||
NO | 15.09.2016 | ||
GR | 16.09.2016 | ||
Frühere [2016/52] | FI | 15.06.2016 | |
HR | 15.06.2016 | ||
LT | 15.06.2016 | ||
LV | 15.06.2016 | ||
NL | 15.06.2016 | ||
RS | 15.06.2016 | ||
SE | 15.06.2016 | ||
NO | 15.09.2016 | ||
GR | 16.09.2016 | ||
Frühere [2016/51] | FI | 15.06.2016 | |
HR | 15.06.2016 | ||
LT | 15.06.2016 | ||
LV | 15.06.2016 | ||
RS | 15.06.2016 | ||
NO | 15.09.2016 | ||
GR | 16.09.2016 | ||
Frühere [2016/50] | FI | 15.06.2016 | |
HR | 15.06.2016 | ||
LT | 15.06.2016 | ||
LV | 15.06.2016 | ||
RS | 15.06.2016 | ||
NO | 15.09.2016 | ||
Frühere [2016/49] | FI | 15.06.2016 | |
LT | 15.06.2016 | ||
NO | 15.09.2016 | ||
Frühere [2016/46] | LT | 15.06.2016 | |
NO | 15.09.2016 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]FR2891456 (OREAL [FR]) [A] 1,18 * the whole document *; | [A]EP1908450 (OREAL [FR]) [A] 1,18 * the whole document * | vom Anmelder | WO9614926 | EP0915945 | WO0174979 | JPS6475912 | EP0916335 | EP1535947 | EP1535925 | FR2555167 | FR2602228 | FR2608150 | EP0669323 | US2463264 |