EP2533701 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR REPARATUR VON SEHNEN ODER BÄNDERN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 05.01.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 26.09.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.01.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 07.02.2018 [2018/06] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Core Essence Orthopaedics, Inc. 575A Virginia Drive Fort Washington, Pennsylvania 19034 / US | [2012/51] | Erfinder | 01 /
GORDON, Leonard 146 Cascade Drive Mill Valley, California 94941 / US | 02 /
HUXEL, Shawn, T. 34 Woodlane Road Lawrenceville, New Jersey 08648 / US | 03 /
TRUMAN, Mari, Susan 221 N. Union Street Warsaw, Indiana 46580 / US | 04 /
MILLER, Alan, B. 1701 Ross Lane Jamison, Pennsylvania 18929 / US | [2012/51] | Vertreter | Kirkpatrick Avenue Wolfers, 32 1310 La Hulpe / BE | [N/P] |
Frühere [2012/51] | Bird Goën & Co Klein Dalenstraat 42A 3020 Winksele / BE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11705124.3 | 11.02.2011 | WO2011US24476 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20100716724 | 03.03.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 716724 | US20100304003P | 12.02.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 304003 P | [2012/51] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2011100515 | Datum: | 18.08.2011 | Sprache: | EN | [2011/33] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2533701 | Datum: | 19.12.2012 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 18.08.2011 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2012/51] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 15.11.2012 | Klassifikation | IPC: | A61B17/06, A61M25/00 | [2012/51] | CPC: |
A61B17/0401 (EP,US);
A61B17/0469 (EP,US);
A61B17/0482 (EP,US);
A61B17/0487 (EP,US);
A61B17/1146 (EP,US);
A61B17/3468 (US);
A61F2/0811 (US);
A61M25/0023 (EP,US);
A61M29/00 (US);
A61B2017/0414 (EP,US);
A61B2017/044 (EP,US);
A61B2017/0472 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/51] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR REPARATUR VON SEHNEN ODER BÄNDERN | [2012/51] | Englisch: | A METHOD AND APPARATUS FOR REPAIRING A TENDON OR LIGAMENT | [2012/51] | Französisch: | MÉTHODE ET APPAREIL POUR RÉPARER UN TENDON OU UN LIGAMENT | [2012/51] | Eintritt in die regionale Phase | 11.09.2012 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.09.2012 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.09.2012 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.09.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 11.09.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2012/51] | 16.10.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 26.04.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.09.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2018/06] | 27.09.2017 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2018/06] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 16.10.2015 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.07.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.02.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.02.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.01.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 28.02.2013 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   18.07.2013 | 28.02.2017 | 07   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]WO2009151453 (CORE ESSENSE ORTHOPAEDICS LLC [US], et al) [X] 1-26 * the whole document *; | [X]WO2006045809 (COLOPLAST AS [DK], et al) [X] 1-12 * abstract *; | [X]US2005245958 (CARLSON JOHN E [US], et al) [X] 1 * figure - * | vom Anmelder | US6102947 | WO2008054814 | - EVANS; THOMPSON, "The Application of Force to the Healing Tendon", THE JOURNAL OF HAND THERAPY, (199310), pages 266 - 282 | - STRICKLAND, "Flexor Tendon Injuries: I. Foundations of Treatment" and "Flexor Tendon Injuries: II. Operative Technique", JOURNAL OF AMERICAN ACADEMY OF ORTHOPAEDIC SURGEONS, (199501), vol. 3, no. 1, pages 44 - 62 | - SU, B. ET AL., "A Device for Zone-it Flexor Tendon Repair: Surgical Technique", THE JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY, (200603), vol. 88 |