EP2529519 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR VERWALTUNG DER NUTZUNG VON MOBILEN RESSOURCEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.01.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 03.02.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 21.12.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ALCATEL LUCENT 148/152 route de la Reine 92100 Boulogne-Billancourt / FR | [2014/34] |
Frühere [2012/49] | Für alle benannten Staaten Alcatel Lucent 3, avenue Octave Gréard 75007 Paris / FR | Erfinder | 01 /
SHU, Hua 1580 Jasper Drive Sunnyvale CA 94087 / US | 02 /
SOMADDER, Gurudas 461 Mill River Lane San Jose CA 95134 / US | 03 /
CALIPPE, Joel, R. 751 E Taylor Street San Jose CA 95112 / US | 04 /
ORTEGA, Claudio, A. 412 Iris Street Redwood City CA 94062 / US | [2012/49] | Vertreter | Wetzel, Emmanuelle, et al Alcatel-Lucent Deutschland AG Lorenzstrasse 10 70435 Stuttgart / DE | [N/P] |
Frühere [2017/10] | Knecht, Ulrich Karl, et al Alcatel Lucent Intellectual Property & Standards 70430 Stuttgart / DE | ||
Frühere [2012/49] | Zinsinger, Norbert Louis Pöhlau Lohrentz P.O. Box 30 55 90014 Nürnberg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11710060.2 | 17.01.2011 | [2017/10] | WO2011US21468 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20100696520 | 29.01.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 696520 | [2012/49] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2011094083 | Datum: | 04.08.2011 | Sprache: | EN | [2011/31] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2529519 | Datum: | 05.12.2012 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 04.08.2011 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2012/49] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2529519 | Datum: | 08.03.2017 | Sprache: | EN | [2017/10] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 24.11.2011 | Klassifikation | IPC: | H04W72/00, H04W28/18, H04W28/08, H04W28/24, H04W72/04 | [2016/36] | CPC: |
H04W28/24 (EP,US);
H04W72/04 (US);
H04W28/18 (EP,US);
H04W72/00 (US);
H04W72/23 (US)
|
Frühere IPC [2012/49] | H04L12/56, H04W72/04 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/49] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR VERWALTUNG DER NUTZUNG VON MOBILEN RESSOURCEN | [2012/49] | Englisch: | METHOD AND APPARATUS FOR MANAGING MOBILE RESOURCE USAGE | [2012/49] | Französisch: | PROCÉDÉ ET APPAREIL DE GESTION D'UTILISATION DE RESSOURCES MOBILES | [2012/49] | Eintritt in die regionale Phase | 29.08.2012 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.08.2012 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 29.08.2012 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 29.08.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2012/49] | 12.03.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 26.08.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.12.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.12.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 21.12.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 26.08.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 11.12.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/07] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.01.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.01.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.01.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.01.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 20.01.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Dingliche Rechte oder Zwangsvollstreckungsmaßnahmen | gelöscht | [2014/47] |
Frühere [2013/40] | ID: | 01 | |
Für: | AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR | ||
Datum: | 10.04.2013 | ||
[2014/47] | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 17.01.2011 | AL | 08.03.2017 | AT | 08.03.2017 | CY | 08.03.2017 | CZ | 08.03.2017 | DK | 08.03.2017 | EE | 08.03.2017 | ES | 08.03.2017 | FI | 08.03.2017 | HR | 08.03.2017 | IT | 08.03.2017 | LT | 08.03.2017 | LV | 08.03.2017 | MC | 08.03.2017 | MK | 08.03.2017 | NL | 08.03.2017 | PL | 08.03.2017 | RO | 08.03.2017 | RS | 08.03.2017 | SE | 08.03.2017 | SI | 08.03.2017 | SK | 08.03.2017 | SM | 08.03.2017 | TR | 08.03.2017 | BG | 08.06.2017 | NO | 08.06.2017 | GR | 09.06.2017 | IS | 08.07.2017 | PT | 10.07.2017 | [2020/33] |
Frühere [2020/31] | HU | 17.01.2011 | |
AT | 08.03.2017 | ||
CY | 08.03.2017 | ||
CZ | 08.03.2017 | ||
DK | 08.03.2017 | ||
EE | 08.03.2017 | ||
ES | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
IT | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
MC | 08.03.2017 | ||
MK | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
PL | 08.03.2017 | ||
RO | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SE | 08.03.2017 | ||
SI | 08.03.2017 | ||
SK | 08.03.2017 | ||
SM | 08.03.2017 | ||
TR | 08.03.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
IS | 08.07.2017 | ||
PT | 10.07.2017 | ||
Frühere [2020/28] | HU | 17.01.2011 | |
AT | 08.03.2017 | ||
CZ | 08.03.2017 | ||
DK | 08.03.2017 | ||
EE | 08.03.2017 | ||
ES | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
IT | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
MC | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
PL | 08.03.2017 | ||
RO | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SE | 08.03.2017 | ||
SI | 08.03.2017 | ||
SK | 08.03.2017 | ||
SM | 08.03.2017 | ||
TR | 08.03.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
IS | 08.07.2017 | ||
PT | 10.07.2017 | ||
Frühere [2020/15] | AT | 08.03.2017 | |
CZ | 08.03.2017 | ||
DK | 08.03.2017 | ||
EE | 08.03.2017 | ||
ES | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
IT | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
MC | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
PL | 08.03.2017 | ||
RO | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SE | 08.03.2017 | ||
SI | 08.03.2017 | ||
SK | 08.03.2017 | ||
SM | 08.03.2017 | ||
TR | 08.03.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
IS | 08.07.2017 | ||
PT | 10.07.2017 | ||
Frühere [2019/30] | AT | 08.03.2017 | |
CZ | 08.03.2017 | ||
DK | 08.03.2017 | ||
EE | 08.03.2017 | ||
ES | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
IT | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
MC | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
PL | 08.03.2017 | ||
RO | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SE | 08.03.2017 | ||
SI | 08.03.2017 | ||
SK | 08.03.2017 | ||
SM | 08.03.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
IS | 08.07.2017 | ||
PT | 10.07.2017 | ||
Frühere [2018/14] | AT | 08.03.2017 | |
CZ | 08.03.2017 | ||
DK | 08.03.2017 | ||
EE | 08.03.2017 | ||
ES | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
IT | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
PL | 08.03.2017 | ||
RO | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SE | 08.03.2017 | ||
SI | 08.03.2017 | ||
SK | 08.03.2017 | ||
SM | 08.03.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
IS | 08.07.2017 | ||
PT | 10.07.2017 | ||
Frühere [2018/09] | AT | 08.03.2017 | |
CZ | 08.03.2017 | ||
DK | 08.03.2017 | ||
EE | 08.03.2017 | ||
ES | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
PL | 08.03.2017 | ||
RO | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SE | 08.03.2017 | ||
SK | 08.03.2017 | ||
SM | 08.03.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
IS | 08.07.2017 | ||
PT | 10.07.2017 | ||
Frühere [2017/51] | AT | 08.03.2017 | |
CZ | 08.03.2017 | ||
EE | 08.03.2017 | ||
ES | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
PL | 08.03.2017 | ||
RO | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SE | 08.03.2017 | ||
SK | 08.03.2017 | ||
SM | 08.03.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
IS | 08.07.2017 | ||
PT | 10.07.2017 | ||
Frühere [2017/50] | AT | 08.03.2017 | |
CZ | 08.03.2017 | ||
EE | 08.03.2017 | ||
ES | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
PL | 08.03.2017 | ||
RO | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SE | 08.03.2017 | ||
SK | 08.03.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
IS | 08.07.2017 | ||
Frühere [2017/49] | AT | 08.03.2017 | |
CZ | 08.03.2017 | ||
EE | 08.03.2017 | ||
ES | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
RO | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SE | 08.03.2017 | ||
SK | 08.03.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
IS | 08.07.2017 | ||
Frühere [2017/48] | CZ | 08.03.2017 | |
ES | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SE | 08.03.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
Frühere [2017/41] | ES | 08.03.2017 | |
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SE | 08.03.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]WO2005017707 (TELCORDIA TECH INC [US]) [Y] 1-10 * page 1, line 9 - page 4, line 3 * * page 6, line 14 - page 7, line 22 * * page 10, line 3 - page 17, line 6 * * page 24, line 9 - page 30, line 8 *; | [Y] - "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Core Network and Terminals; Policy and Charging Control signalling flows and QoS parameter mapping; (Release 9)", 3GPP STANDARD; 3GPP TS 29.213, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, (20091218), no. V9.1.0, pages 1 - 127, XP050401209 [Y] 1-10 * paragraph [05.3] - paragraph [05.4] * * paragraph [D.3.1.2] * * figures D.3.1.2.1,D.3.1.2.2 * | [A] - "Telecommunications and Internet converged Services and Protocols for Advanced Networking (TISPAN); Requirements for QoS in a NGN; ETSI TS 181 018", 2. AVC MEETING; 23-05-1991 - 31-05-1991; PARIS ; (CCITT SGXV EXPERTGROUP FOR ATM VIDEO CODING), LIS, SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX, FRANCE, (20070801), vol. TISPAN, no. V2.0.0, ISSN 0000-0001, XP014040368 [A] 1-10 * the whole document * | vom Anmelder | US20100696425 | US20100696642 |