EP2553284 - VERFAHREN ZUR ADAPTION EINES ELEKTRISCHEN WIDERSTANDSWERTES EINES MAGNETLAGERS UND ZUR SENSORLOSEN POSITIONSERMITTLUNG EINES IM MAGNETLAGER GELAGERTEN OBJEKTS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 20.10.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 15.01.2017 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 16.12.2016 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 16.11.2016 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 02.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.10.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 22.11.2017 [2017/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Siemens Aktiengesellschaft Werner-von-Siemens-Straße 1 80333 München / DE | [2017/35] |
Frühere [2013/11] | Für alle benannten Staaten Siemens Aktiengesellschaft Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | ||
Frühere [2013/06] | Für alle benannten Staaten Siemens Aktiengesellschaft Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | Erfinder | 01 /
GLÜCK, Tobias Höglmüllergasse 4b A-1050 Wien / AT | 02 /
BACHMANN, Christian Heimeranstr. 52 80339 München / DE | 03 /
BACHMAIER, Georg Kohlstraße 2 80469 München / DE | 04 /
BERGMANN, Dominik Holzkirchner Straße 21 83679 Sachsenkam / DE | 05 /
KEMMETMÜLLER, Wolfgang An der Niederhaid 37A A-1140 Wien / AT | 06 /
KUGI, Andreas Hetzgasse 45 A-1030 Wien / AT | [2013/07] |
Frühere [2013/06] | 01 /
GLÜCK, Tobias Höglmüllergasse 4b A-1050 Wien / AT | ||
02 /
BACHMANN, Christian Heimeranstr. 52 80339 München / DE | |||
03 /
BACHMAIER, Georg Kohlstraße 2 80469 München / DE | |||
04 /
BERGMANN, Dominik Holzkirchner Straße 21 83679 Sachsenkam / DE | |||
05 /
KEMMETMÜLLER, Wolfgang Wagramerstr. 4/210 A-1220 Wien / AT | |||
06 /
KUGI, Andreas Hetzgasse 45 A-1030 Wien / AT | Vertreter | (deleted) | [2013/23] |
Frühere [2013/06] | Wolff, Harry Siemens Aktiengesellschaft Postfach 22 16 34 80506 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11710444.8 | 08.03.2011 | WO2011EP53423 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20101013682 | 01.04.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102010013682 | [2013/06] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2011120764 | Datum: | 06.10.2011 | Sprache: | DE | [2011/40] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2553284 | Datum: | 06.02.2013 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 06.10.2011 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2013/06] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 06.10.2011 | Klassifikation | IPC: | F16C32/04 | [2013/06] | CPC: |
F16C32/0451 (EP,KR,US);
F16C32/0448 (EP,KR,US);
F16C32/0457 (EP,KR,US);
F16C39/06 (KR)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/06] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR ADAPTION EINES ELEKTRISCHEN WIDERSTANDSWERTES EINES MAGNETLAGERS UND ZUR SENSORLOSEN POSITIONSERMITTLUNG EINES IM MAGNETLAGER GELAGERTEN OBJEKTS | [2013/06] | Englisch: | METHOD FOR ADAPTING AN ELECTRICAL RESISTANCE VALUE OF A MAGNETIC BEARING AND FOR DETERMINING THE POSITION OF AN OBJECT MOUNTED IN A MAGNETIC BEARING IN A SENSORLESS MANNER | [2013/06] | Französisch: | PROCÉDÉ D'ADAPTATION D'UNE VALEUR DE RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE D'UN PALIER MAGNÉTIQUE ET DE DÉTERMINATION SANS CAPTEUR DE LA POSITION D'UN OBJET LOGÉ DANS LE PALIER MAGNÉTIQUE | [2013/06] | Eintritt in die regionale Phase | 13.08.2012 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 13.08.2012 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 13.08.2012 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.08.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 13.08.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2013/06] | 05.01.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 26.04.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.09.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.10.2016 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 17.11.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.12.2016 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 16.01.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.05.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2017/47] | 04.07.2017 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2017/47] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 05.01.2016 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.03.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.03.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 21.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2017 | 07   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]EP1903228 (EBARA CORP [JP]) [A] 1,5 * paragraphs [0024] , [0026] , [0027] , [0032] , [0038] , [0040] , [0041] , [0047] , [0055] - [0057]; figure 1 *; | [ADP]DE102008064380 (SIEMENS AG [DE]) [ADP] 1,5 * the whole document * | vom Anmelder | DE102008064380 |