EP2528625 - PYRROLOBENZODIAZEPINE UND KONJUGATE DARAUS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.05.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.04.2016 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 01.06.2016 [2016/22] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Spirogen Sàrl Chemin de la Pacottaz 1 1806 St. Légier-La Chiésaz / CH | [N/P] |
Frühere [2013/03] | Für alle benannten Staaten Spirogen Sàrl Chemin de la Pacottaz 1 c/o Michael Forer, 1806 St-Légier-La Chiésaz / CH | ||
Frühere [2012/49] | Für alle benannten Staaten Spirogen Developments SARL Michael Forer Chemin de la Pacottaz 1 1806 St-Légier-Chiésaz / CH | Erfinder | 01 /
HOWARD, Philip, Wilson Spirogen Limited School Of Pharmacy 29/39 Brunswick Square London WC1N 1AX / GB | 02 /
MASTERSON, Luke Spirogen Limited School Of Pharmacy 29/39 Brunswick Square London WC1N 1AX / GB | 03 /
TIBERGHIEN, Arnaud Spirogen Limited School Of Pharmacy 29/39 Brunswick Square London WC1N 1AX / GB | 04 /
FLYGARE, John, A. Genentech Inc. 1 Dna Way South San Francisco, CA 94080 / US | 05 /
GUNZNER, Janet, L. Genentech Inc. 1 Dna Way South San Francisco, CA 94080 / US | 06 /
POLAKIS, Paul Genentech Inc. 1 Dna Way South San Francisco, CA 94080 / US | 07 /
POLSON, Andrew Genentech Inc. 1 Dna Way South San Francisco, CA 94080 / US | 08 /
RAAB, Helga, E. Genentech Inc. 1 Dna Way South San Francisco, CA 94080 / US | 09 /
SPENCER, Susan, D. Genentech Inc. 1 Dna Way South San Francisco, CA 94080 / US | [2012/49] | Vertreter | Watson, Robert James, et al Mewburn Ellis LLP City Tower 40 Basinghall Street London EC2V 5DE / GB | [N/P] |
Frühere [2013/28] | Watson, Robert James, et al Mewburn Ellis LLP 33 Gutter Lane London EC2V 8AS / GB | ||
Frühere [2012/49] | Watson, Robert James, et al Mewburn Ellis LLP 33 Gutter Lane London EC2V 8AS / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11716146.3 | 15.04.2011 | WO2011US32632 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20100016802 | 06.10.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 201016802 | GB20100006341 | 15.04.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 201006341 | [2012/49] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2011130598 | Datum: | 20.10.2011 | Sprache: | EN | [2011/42] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2528625 | Datum: | 05.12.2012 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 20.10.2011 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2012/49] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2528625 | Datum: | 10.07.2013 | Sprache: | EN | [2013/28] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 20.10.2011 | Klassifikation | IPC: | A61K47/48, C07D487/04, A61P35/00 | [2012/49] | CPC: |
C07D487/04 (EP,BR,KR,US);
A61K31/5517 (KR);
A61K39/3955 (KR);
A61K45/06 (KR);
A61K47/6849 (EP,BR,KR,US);
A61K47/6855 (EP,BR,KR,US);
A61K47/6869 (EP,BR,KR,US);
A61P35/00 (EP);
C07D519/00 (EP,BR,KR,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/49] | Erstreckungsstaaten | BA | 28.08.2012 | ME | 28.08.2012 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PYRROLOBENZODIAZEPINE UND KONJUGATE DARAUS | [2012/49] | Englisch: | PYRROLOBENZODIAZEPINES AND CONJUGATES THEREOF | [2012/49] | Französisch: | PYRROLOBENZODIAZÉPINES ET CONJUGUÉS DE CELLES-CI | [2012/49] | Eintritt in die regionale Phase | 28.08.2012 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 28.08.2012 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 28.08.2012 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 31.01.2012 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 24.08.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 28.08.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2012/49] | 13.12.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 12.02.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.04.2013 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.05.2013 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.05.2013 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP13167338.6 / EP2662095 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 13.12.2012 | Einspruch (Einsprüche) | 11.04.2014 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2014/25] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.04.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | SM | 10.07.2013 | [2016/22] | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]WO0012507 (UNIV PORTSMOUTH [GB], et al); | [X]WO2005023814 (SPIROGEN LTD [GB], et al); | [Y]EP1813614 (SANOFI AVENTIS [FR]); | [Y]EP2019104 (SANOFI AVENTIS [FR]); | vom Anmelder | JPS58180487 | US4816567 | WO9102536 | WO9207574 | WO9217497 | EP0522868 | JPH053790B | WO9410312 | US5362852 | WO9428931 | US5440021 | WO9630514 | US5583024 | WO9707198 | US5621002 | US5644033 | US5674713 | WO9744452 | US5700670 | WO9813059 | US5773223 | US5792616 | WO9837193 | WO9840403 | EP0875569 | WO9851805 | WO9851824 | US5854399 | US5869445 | WO9928468 | WO9946284 | US5976551 | WO9958658 | US6011146 | WO0012507 | WO0012130 | WO0012508 | WO0014228 | WO0020579 | WO0022129 | WO0032752 | WO0036107 | WO0040614 | WO0044899 | WO0053216 | WO0055351 | US6153408 | WO0075655 | WO0100244 | WO0116318 | US6214345 | US6218519 | WO0138490 | WO0140269 | WO0140309 | WO0141787 | WO0146261 | WO0146232 | WO0145746 | WO0148204 | WO0153463 | US6268488 | WO0157188 | WO0162794 | WO0166689 | WO0172962 | WO0172830 | WO0175177 | WO0177172 | WO0188133 | WO0190304 | WO0194641 | WO0198351 | US2001055751 | WO0202634 | WO0202624 | WO0202587 | WO0206339 | WO0206317 | WO0210382 | WO0210187 | WO0212341 | WO0213847 | WO0214503 | WO0216429 | WO0216413 | WO0222808 | WO0222636 | WO0222153 | US2002034749 | WO0222660 | WO0224909 | WO0226822 | US2002042366 | WO0230268 | WO0238766 | WO02054940 | WO02059377 | WO02061087 | WO02060317 | WO02064798 | WO02071928 | WO02072596 | WO02078524 | US2002150573 | WO02081646 | WO02083866 | WO02086443 | WO02088172 | WO02088170 | WO02089747 | WO02092836 | WO02094852 | WO02099122 | WO02098358 | WO02099074 | WO02101075 | US2002193567 | WO02102235 | WO03000842 | WO03002717 | WO03003906 | WO03003984 | WO03004529 | WO03004989 | WO03008537 | WO03009814 | US6518404 | WO03014294 | WO03016475 | WO03016494 | WO03018621 | US6534482 | WO03022995 | WO03023013 | EP1295944 | WO03024392 | WO03025138 | WO03025148 | US2003060612 | WO03025228 | WO03026577 | US2003064397 | US2003065143 | WO03026493 | WO03029421 | WO03029262 | WO03029277 | US6555339 | WO03034984 | WO03035846 | US2003091580 | US2003096743 | WO03042661 | US2003096961 | WO03043583 | WO03045422 | US2003105292 | US2003109676 | WO03048202 | US2003118592 | US2003119131 | US2003119122 | US2003119126 | US2003119121 | US2003119129 | US2003119130 | US2003119128 | US2003119125 | US2003124140 | WO03054152 | US2003124579 | US2003130189 | WO03055443 | US2003129192 | WO03055439 | US2003134790 | US2003143557 | WO03062401 | US6602677 | US2003157089 | US2003165504 | WO03072036 | WO03072035 | EP1347046 | WO03077836 | US2003185830 | WO03081210 | US2003186372 | US2003186373 | WO03083074 | WO03083041 | WO03083047 | US2003194704 | WO03087768 | WO03087306 | WO03089624 | WO03089904 | WO03088808 | US2003206918 | WO03093444 | US2003219806 | WO03097803 | US2003224454 | US2003224411 | WO03101283 | WO03101400 | US2003228319 | US2003232056 | WO03104275 | WO03104270 | WO03104399 | US2003232350 | WO03105758 | WO2004000997 | WO2004001004 | WO2004000221 | US2004001827 | US2004005598 | US2004005538 | US2004005320 | US2004005563 | US6677435 | US2004018194 | WO2004009622 | US2004018553 | WO2004011611 | US2004022727 | WO2004015426 | WO2004016225 | EP1394274 | US2004044180 | US2004044179 | WO2004020595 | WO2004020583 | US2004052793 | WO2004022778 | WO2004022709 | WO2004027049 | WO2004031238 | JP2004113151 | WO2004032828 | WO2004032842 | WO2004040000 | WO2004042346 | US2004101874 | WO2004043361 | WO2004044178 | US2004101899 | WO2004043963 | WO2004045553 | WO2004045516 | WO2004046342 | WO2004045520 | WO2004048938 | WO2004047749 | US2004121940 | WO2004053079 | US6759509 | WO2004058309 | EP1439393 | WO2004063362 | WO2004063709 | WO2004063355 | WO2004065577 | WO2004065576 | WO2004074320 | US2004197325 | US2004249130 | US6835807 | WO2005023814 | WO2005082023 | WO2005085251 | US2005271615 | US2006116422 | WO2006111759 | WO2007044515 | US7223837 | WO2007085930 | US7375078 | US7521541 | WO2009052249 | US7723485 | WO2010091150 |