EP2563811 - Immunoassay für Chromogranin A, sowie Antikörper und Kit [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2013/10] | IMMUNASSAY FÜR CHROMOGRANIN A, ANTIKÖRPER UND KIT | ||
[2016/38] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.01.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 03.02.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 25.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Euro-Diagnostica AB P.O. Box 50117 202 11 Malmö / SE | [2017/10] |
Frühere [2013/10] | Für alle benannten Staaten Euro-diagnostica AB P.O. Box 50117 202 11 Malmö / SE | Erfinder | 01 /
STRIDSBERG, Mats Grandungevagen 13 756 46 Uppsala / SE | 02 /
SOMMARIN, Yngve P.O. Box 50117 202 11 Malmö / SE | [2013/10] | Vertreter | Zacco Denmark A/S Arne Jacobsens Allé 15 2300 Copenhagen S / DK | [N/P] |
Frühere [2017/10] | Habets, Winand Life Science Patents PO Box 5096 6130 PB Sittard / NL | ||
Frühere [2013/10] | Habets, Winand Life Science Patents P.O. Box 5096 6130 PB Sittard / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11716561.3 | 28.04.2011 | [2017/10] | WO2011EP56763 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20100161375 | 28.04.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 10161375 | [2013/10] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2011135035 | Datum: | 03.11.2011 | Sprache: | EN | [2011/44] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2563811 | Datum: | 06.03.2013 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 03.11.2011 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2013/10] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2563811 | Datum: | 08.03.2017 | Sprache: | EN | [2017/10] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 03.11.2011 | Klassifikation | IPC: | C07K16/18, G01N33/53, G01N33/577, G01N33/68 | [2013/10] | CPC: |
G01N33/577 (EP,US);
G01N33/68 (US);
C07K16/18 (EP,US);
C07K16/26 (US);
C07K16/30 (US);
G01N33/53 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/10] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Immunoassay für Chromogranin A, sowie Antikörper und Kit | [2016/38] | Englisch: | Immunoassay for Chromogranin A, antibodies and kit | [2016/38] | Französisch: | Dosage immunologique de la Chromogranine A, anticorps et kit | [2016/38] |
Frühere [2013/10] | IMMUNASSAY FÜR CHROMOGRANIN A, ANTIKÖRPER UND KIT | ||
Frühere [2013/10] | IMMUNOASSAY FOR CHROMOGRANIN A, ANTIBODIES AND KIT | ||
Frühere [2013/10] | DOSAGE IMMUNOLOGIQUE DE LA CHROMOGRANINE A, ANTICORPS ET KIT | Eintritt in die regionale Phase | 23.10.2012 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.10.2012 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.10.2012 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.10.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2013/10] | 04.07.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 25.06.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.10.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.12.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 01.02.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.09.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.01.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.01.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 20.01.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 25.06.2014 | Einspruch (Einsprüche) | 11.12.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/07] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.04.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.04.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.04.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.04.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 28.04.2011 | AL | 08.03.2017 | AT | 08.03.2017 | CY | 08.03.2017 | CZ | 08.03.2017 | DK | 08.03.2017 | EE | 08.03.2017 | FI | 08.03.2017 | HR | 08.03.2017 | LT | 08.03.2017 | LV | 08.03.2017 | MC | 08.03.2017 | MK | 08.03.2017 | NL | 08.03.2017 | PL | 08.03.2017 | RO | 08.03.2017 | RS | 08.03.2017 | SI | 08.03.2017 | SK | 08.03.2017 | SM | 08.03.2017 | TR | 08.03.2017 | IE | 28.04.2017 | LU | 28.04.2017 | MT | 28.04.2017 | BE | 30.04.2017 | BG | 08.06.2017 | NO | 08.06.2017 | GR | 09.06.2017 | IS | 08.07.2017 | PT | 10.07.2017 | [2020/33] |
Frühere [2020/15] | HU | 28.04.2011 | |
AT | 08.03.2017 | ||
CY | 08.03.2017 | ||
CZ | 08.03.2017 | ||
DK | 08.03.2017 | ||
EE | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
MC | 08.03.2017 | ||
MK | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
PL | 08.03.2017 | ||
RO | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SI | 08.03.2017 | ||
SK | 08.03.2017 | ||
SM | 08.03.2017 | ||
TR | 08.03.2017 | ||
IE | 28.04.2017 | ||
LU | 28.04.2017 | ||
MT | 28.04.2017 | ||
BE | 30.04.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
IS | 08.07.2017 | ||
PT | 10.07.2017 | ||
Frühere [2019/51] | HU | 28.04.2011 | |
AT | 08.03.2017 | ||
CY | 08.03.2017 | ||
CZ | 08.03.2017 | ||
DK | 08.03.2017 | ||
EE | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
MC | 08.03.2017 | ||
MK | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
PL | 08.03.2017 | ||
RO | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SI | 08.03.2017 | ||
SK | 08.03.2017 | ||
SM | 08.03.2017 | ||
IE | 28.04.2017 | ||
LU | 28.04.2017 | ||
MT | 28.04.2017 | ||
BE | 30.04.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
IS | 08.07.2017 | ||
PT | 10.07.2017 | ||
Frühere [2019/46] | HU | 28.04.2011 | |
AT | 08.03.2017 | ||
CY | 08.03.2017 | ||
CZ | 08.03.2017 | ||
DK | 08.03.2017 | ||
EE | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
MC | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
PL | 08.03.2017 | ||
RO | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SI | 08.03.2017 | ||
SK | 08.03.2017 | ||
SM | 08.03.2017 | ||
IE | 28.04.2017 | ||
LU | 28.04.2017 | ||
MT | 28.04.2017 | ||
BE | 30.04.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
IS | 08.07.2017 | ||
PT | 10.07.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 28.04.2011 | |
AT | 08.03.2017 | ||
CZ | 08.03.2017 | ||
DK | 08.03.2017 | ||
EE | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
MC | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
PL | 08.03.2017 | ||
RO | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SI | 08.03.2017 | ||
SK | 08.03.2017 | ||
SM | 08.03.2017 | ||
IE | 28.04.2017 | ||
LU | 28.04.2017 | ||
MT | 28.04.2017 | ||
BE | 30.04.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
IS | 08.07.2017 | ||
PT | 10.07.2017 | ||
Frühere [2018/43] | AT | 08.03.2017 | |
CZ | 08.03.2017 | ||
DK | 08.03.2017 | ||
EE | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
MC | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
PL | 08.03.2017 | ||
RO | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SI | 08.03.2017 | ||
SK | 08.03.2017 | ||
SM | 08.03.2017 | ||
IE | 28.04.2017 | ||
LU | 28.04.2017 | ||
MT | 28.04.2017 | ||
BE | 30.04.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
IS | 08.07.2017 | ||
PT | 10.07.2017 | ||
Frühere [2018/23] | AT | 08.03.2017 | |
CZ | 08.03.2017 | ||
DK | 08.03.2017 | ||
EE | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
MC | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
PL | 08.03.2017 | ||
RO | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SI | 08.03.2017 | ||
SK | 08.03.2017 | ||
SM | 08.03.2017 | ||
IE | 28.04.2017 | ||
LU | 28.04.2017 | ||
BE | 30.04.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
IS | 08.07.2017 | ||
PT | 10.07.2017 | ||
Frühere [2018/14] | AT | 08.03.2017 | |
CZ | 08.03.2017 | ||
DK | 08.03.2017 | ||
EE | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
MC | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
PL | 08.03.2017 | ||
RO | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SI | 08.03.2017 | ||
SK | 08.03.2017 | ||
SM | 08.03.2017 | ||
LU | 28.04.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
IS | 08.07.2017 | ||
PT | 10.07.2017 | ||
Frühere [2018/09] | AT | 08.03.2017 | |
CZ | 08.03.2017 | ||
DK | 08.03.2017 | ||
EE | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
MC | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
PL | 08.03.2017 | ||
RO | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SK | 08.03.2017 | ||
SM | 08.03.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
IS | 08.07.2017 | ||
PT | 10.07.2017 | ||
Frühere [2018/06] | AT | 08.03.2017 | |
CZ | 08.03.2017 | ||
EE | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
MC | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
PL | 08.03.2017 | ||
RO | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SK | 08.03.2017 | ||
SM | 08.03.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
IS | 08.07.2017 | ||
PT | 10.07.2017 | ||
Frühere [2017/51] | AT | 08.03.2017 | |
CZ | 08.03.2017 | ||
EE | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
PL | 08.03.2017 | ||
RO | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SK | 08.03.2017 | ||
SM | 08.03.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
IS | 08.07.2017 | ||
PT | 10.07.2017 | ||
Frühere [2017/50] | AT | 08.03.2017 | |
CZ | 08.03.2017 | ||
EE | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
PL | 08.03.2017 | ||
RO | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SK | 08.03.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
IS | 08.07.2017 | ||
Frühere [2017/49] | AT | 08.03.2017 | |
CZ | 08.03.2017 | ||
EE | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
RO | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SK | 08.03.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
IS | 08.07.2017 | ||
Frühere [2017/48] | CZ | 08.03.2017 | |
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
Frühere [2017/41] | FI | 08.03.2017 | |
HR | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | Angeführt in | Internationale Recherche | [AD]EP1078266 (CIS BIO INT [FR]) [AD] 1-4 * examples 2, 3; claims 1-21; tables 2, 3 * * the whole document *; | [IA] - TARTAGLIA ANDREAS ET AL, "Chromogranin A in gastric neuroendocrine tumours: an immunohistochemical and biochemical study with region-specific antibodies.", VIRCHOWS ARCHIV : AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PATHOLOGY APR 2006 LNKD- PUBMED:16408221, (200604), vol. 448, no. 4, ISSN 0945-6317, pages 399 - 406, XP002585661 [I] 1-3 * tables 2, 3 * * the whole document * [A] 4 DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00428-005-0113-1 | [IA] - PORTELA-GOMES G M ET AL, "Chromogranin A in human neuroendocrine tumors: An immunohistochemical study with region-specific antibodies", AMERICAN JOURNAL OF SURGICAL PATHOLOGY, RAVEN PRESS, NEW YORK, NY, US, (20010101), vol. 25, no. 10, ISSN 0147-5185, pages 1261 - 1267, XP009134371 [I] 1-3 * tables 2, 3 * * the whole document * [A] 4 | [A] - CORTI A ET AL, "Antigenic regions of human chromogranin A and their topographic relationships with structural/functional domains.", EUROPEAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY / FEBS 15 JAN 1996 LNKD- PUBMED:8631342, (19960115), vol. 235, no. 1-2, ISSN 0014-2956, pages 275 - 280, XP002585662 [A] 1-4 * abstract * | [A] - GILL B M ET AL, "Chromogranin a epitopes: Clues from synthetic peptides and peptide mapping", NEUROPEPTIDES, CHURCHILL LIVINGSTONE, GB LNKD- DOI:10.1016/0143-4179(92)90521-W, vol. 21, no. 2, ISSN 0143-4179, (19920201), pages 105 - 118, (19920201), XP026324392 [A] 1-4 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0143-4179(92)90521-W | [A] - STRIDSBERG M, "Measurements of chromogranins and chromogranin-related peptides by immunological methods.", ADVANCES IN EXPERIMENTAL MEDICINE AND BIOLOGY 2000 LNKD- PUBMED:11192592, (2000), vol. 482, ISSN 0065-2598, pages 319 - 327, XP009134372 [A] 1-4 * the whole document * | Prüfung | - PORTELA-GOMES GUIDA MARIA ET AL, "Selective processing of chromogranin A in the different islet cells in human pancreas", JOURNAL OF HISTOCHEMISTRY AND CYTOCHEMISTRY, (200104), vol. 49, no. 4, doi:doi:10.1177/002215540104900408, ISSN 0022-1554, pages 483 - 490, XP055140080 DOI: http://dx.doi.org/10.1177/002215540104900408 | vom Anmelder | US4758522 | EP1078266 | - BAJETTA, E., FERRARI, L., MARTINETTI, A., CELIO, L., PROCOPIO, G., ARTALE, S., ZILEMBO, N., DI BARTOLOMEO, M., SEREGNI, E., BOMBAR, "Chromogranin A, neuron specific enolase, carcinoembryonic antigen, and hydroxyindole acetic acid evaluation in patient with neuroendocrine tumours", CANCER, (1999), vol. 86, pages 858 - 865 | - ERIKSSON, B., OBERG, K., STRIDSBERG, M., "Tumour markers in neuroendocrine tumours", DIGESTION, (2000), vol. 62, pages 33 - 38 | - K6HLER, MILSTEIN, NATURE, (1975), vol. 256, page 495 | - KONECKI ET AL., BIOL. CHEM., (1987), vol. 262, pages 17026 - 17030 | - O'CONNOR, D.T., DEFTOS, L.J., "Secretion of chromogranin A by peptide-producing endocrine neoplasms", NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE, (1986), vol. 314, pages 1145 - 1151 | - STRIDSBERG, M., HELLMAN, U., WILANDER, E., LUNDQVIST, G., HELLSING, K., OBERG, K., "Fragments of chromogranin A are present in the urine of patients with carcinoid tumours: Development of a specific radioimmunoassay for chromogranin A and its fragments", JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY, (1993), vol. 139, pages 329 - 337 | - STRIDSBERG, M., OBERG, K., LI, Q., ENGSTR6M, U., LUNDQVIST, G., "Measurements of chromogranin A, chromogranin B (secretogranin I), chromogranin C (secretogranin II) and pancreastatin in plasma and urine from patients with carcinoid tumours and endocrine pancreatic tumours", JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY, (1995), vol. 144, pages 49 - 59, XP009130179 | - STRIDSBERG, M., "Measurements of chromogranins and chromogranin-related peptides by immunological methods", ADVANCED EXPERIMENTAL AND MEDICAL BIOLOGY, (2000), vol. 482, pages 319 - 327, XP009134372 | - WINKLER, H., FISCHER-COLBRIE, R., "The chromogranin A and B: The first 25 years and future perspectives", NEUROSCIENCE, (1992), vol. 49, doi:doi:10.1016/0306-4522(92)90222-N, pages 497 - 528, XP024385810 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0306-4522(92)90222-N |