|
12.01.2018 |
Mitteilung über den Ablauf der Einspruchsfrist |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
24.03.2017 |
Mitteilung der Eintragung von geänderten Angaben über den Vertreter |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.03.2017 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.03.2017 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.03.2017 |
Antrag den Anmelder/Vertreter betreffend |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.03.2017 |
Einreichung betreffend Vertreteränderung des Anmelders |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
08.03.2017 |
Übersendung der Urkunde für ein europäisches Patent nach Regel 74 EPÜ |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
09.02.2017 |
Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
20.01.2017 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
20.01.2017 |
Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
20.01.2017 |
Französische Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
20.01.2017 |
Deutsche Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
20.01.2017 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
27.09.2016 |
Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
27.09.2016 |
Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
27.09.2016 |
Erteilungsabsicht (Unterschriften) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
27.09.2016 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Reinschrift) |
Recherche / Prüfung |
18 |
|
27.09.2016 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Sequenzprotokoll) |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
27.09.2016 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Fassung zur Genehmigung) |
Recherche / Prüfung |
18 |
|
01.02.2016 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
01.02.2016 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
01.02.2016 |
Geänderte Beschreibung mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
13 |
|
01.02.2016 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
01.02.2016 |
Beschreibung |
Recherche / Prüfung |
13 |
|
01.02.2016 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
01.02.2016 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
01.12.2015 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
01.12.2015 |
Telefonische/persönliche Rücksprache (mit Fristsetzung) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
01.12.2015 |
Ergebnis der telefonischen/persönlichen Rücksprache |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
24.10.2014 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
24.10.2014 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
24.10.2014 |
Geänderte Beschreibung mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
13 |
|
24.10.2014 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
24.10.2014 |
Beschreibung |
Recherche / Prüfung |
12 |
|
24.10.2014 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
24.10.2014 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
25.06.2014 |
Anlage zu einer Mitteilung |
Recherche / Prüfung |
9 |
|
25.06.2014 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
25.06.2014 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
17.01.2014 |
CDS Datenabgleich - geänderte Angaben über den Anmeldervertreter |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
04.07.2013 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
04.07.2013 |
Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
04.07.2013 |
Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
04.07.2013 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
04.07.2013 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
04.07.2013 |
Änderungen vor der Sachprüfung eingegangen |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
04.07.2013 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.02.2013 |
Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung der bibliographischen Daten |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
30.01.2013 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
24.01.2013 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
24.01.2013 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
24.01.2013 |
Schreiben den Erfinder betreffend |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
16.01.2013 |
Aufforderung zur Mitteilung der richtigen Erfinderadresse |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
04.01.2013 |
Mitteilung bezüglich Beseitigung von Mängeln im schriftlichen Bescheid/Änderung der Anmeldung/Zahlung von Anspruchsgebühren |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
24.12.2012 |
Nicht zugestelltes Schreiben |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
19.12.2012 |
Kopie der Prioritätsrecherchenergebnisse vom EPA bereitgestellt |
Recherche / Prüfung |
7 |
|
03.12.2012 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
03.12.2012 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.11.2012 |
Kopie des internationalen vorläufigen Berichts über die Patentierbarkeit |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
23.10.2012 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
23.10.2012 |
Antrag auf Eintritt in die europäische Phase |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
23.10.2012 |
Sequenzprotokoll |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
07.09.2012 |
Eintritt in die europäische Phase vor dem Europäischen Patentamt |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
22.11.2011 |
Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) |
Recherche / Prüfung |
24 |
|
03.11.2011 |
Sequenzprotokoll |
Recherche / Prüfung |
0 |
|
03.11.2011 |
Kopie des internationalen Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
03.11.2011 |
Veröffentlichte internationale Anmeldung - A1 |
Recherche / Prüfung |
19 |
|
24.08.2011 |
Mitteilung über die Eintragung einer Änderung |
PCT-Anmeldeamt |
1 |
|
24.08.2011 |
Mitteilung über die Eintragung einer Änderung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
24.08.2011 |
Mitteilung über die Eintragung einer Änderung |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
27.07.2011 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Feld Nr. I bis VIII |
Internationale Recherchenbehörde |
2 |
|
27.07.2011 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Deckblatt |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
27.07.2011 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Zusatzfeld |
Internationale Recherchenbehörde |
2 |
|
15.06.2011 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Feld Nr. I bis VIII |
Internationale Recherchenbehörde |
2 |
|
15.06.2011 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Deckblatt |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
15.06.2011 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Zusatzfeld |
Internationale Recherchenbehörde |
2 |
|
28.04.2011 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
PCT-Anmeldeamt |
2 |
|
28.04.2011 |
Zusammenfassung |
PCT-Anmeldeamt |
1 |
|
28.04.2011 |
Patentansprüche |
PCT-Anmeldeamt |
1 |
|
28.04.2011 |
Beschreibung |
PCT-Anmeldeamt |
12 |
|
28.04.2011 |
Zeichnungen |
PCT-Anmeldeamt |
4 |
|
28.04.2011 |
Prioritätsbeleg (RO procedure) |
PCT-Anmeldeamt |
23 |