EP2566740 - KUPPLUNG VON SCHIENENFAHRZEUGEN, INSBESONDERE ZUM BERGEN EINES NICHT AUS EIGENER KRAFT FAHRFÄHIGEN SCHIENENFAHRZEUGS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent widerrufen Status aktualisiert am 15.04.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 23.02.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.06.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU, TR | veröffentlicht am 27.07.2022 [2022/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Bombardier Transportation GmbH Schöneberger Ufer 1 10785 Berlin / DE | [2013/11] | Erfinder | 01 /
HUBER, Rudolf Pappenheimgasse 45/34 A-1200 Wien / AT | 02 /
DEDE, Jani Siegstraße 27 57250 Netphen / DE | [2013/11] | Vertreter | Patentanwälte Bressel und Partner mbB Potsdamer Platz 10 10785 Berlin / DE | [2016/04] |
Frühere [2013/11] | Patentanwälte Bressel und Partner Park Kolonnaden Potsdamer Platz 10 10785 Berlin / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11718085.1 | 05.05.2011 | [2016/04] | WO2011EP57211 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20101019905 | 05.05.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102010019905 | [2013/11] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2011138399 | Datum: | 10.11.2011 | Sprache: | DE | [2011/45] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2566740 | Datum: | 13.03.2013 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 10.11.2011 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2013/11] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2566740 | Datum: | 27.01.2016 | Sprache: | DE | [2016/04] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 10.11.2011 | Klassifikation | IPC: | B61G7/08, B61D15/06, B61G5/02 | [2013/11] | CPC: |
B61G7/08 (EP);
B61D15/06 (EP);
B61G5/02 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/11] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KUPPLUNG VON SCHIENENFAHRZEUGEN, INSBESONDERE ZUM BERGEN EINES NICHT AUS EIGENER KRAFT FAHRFÄHIGEN SCHIENENFAHRZEUGS | [2013/11] | Englisch: | COUPLING FOR RAIL VEHICLES, IN PARTICULAR FOR RECOVERING A RAIL VEHICLE WHICH IS INCAPABLE OF MOVING UNDER ITS OWN FORCE | [2013/11] | Französisch: | ACCOUPLEMENT DE VÉHICULES FERROVIAIRES, EN PARTICULIER POUR DÉPANNER UN VÉHICULE FERROVIAIRE NE POUVANT PAS SE DÉPLACER DE LUI-MÊME | [2013/11] | Eintritt in die regionale Phase | 18.10.2012 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.10.2012 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.10.2012 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.10.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2013/11] | 22.03.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 07.08.2015 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.11.2015 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.11.2015 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 26.11.2015 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 07.08.2015 | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
27.10.2016
02.11.2016
ADMISSIBLE Voith Patent GmbH St. Pöltener Str. 43 89522 Heidenheim / DE Vertreter des Einsprechenden Dr. Weitzel & Partner, et al, et al Patent- und Rechtsanwälte mbB Friedenstrasse 10 89522 Heidenheim / DE | [2016/49] | 05.12.2016 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 12.01.2017 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 24.02.2017 | Absendung der Mitteilung über den Widerruf des Patents | 06.03.2017 | Rechtswirksamkeit des Widerrufs des Patents [2017/28] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.05.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.05.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.05.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 05.05.2011 | AL | 27.01.2016 | CY | 27.01.2016 | DK | 27.01.2016 | EE | 27.01.2016 | ES | 27.01.2016 | FI | 27.01.2016 | HR | 27.01.2016 | IT | 27.01.2016 | LT | 27.01.2016 | LV | 27.01.2016 | MC | 27.01.2016 | MT | 27.01.2016 | NL | 27.01.2016 | PL | 27.01.2016 | RO | 27.01.2016 | RS | 27.01.2016 | SE | 27.01.2016 | SI | 27.01.2016 | SK | 27.01.2016 | SM | 27.01.2016 | TR | 27.01.2016 | BG | 27.04.2016 | NO | 27.04.2016 | GR | 28.04.2016 | GB | 05.05.2016 | IE | 05.05.2016 | LU | 05.05.2016 | IS | 27.05.2016 | PT | 27.05.2016 | BE | 31.05.2016 | [2022/27] |
Frühere [2020/21] | AL | 27.01.2016 | |
CY | 27.01.2016 | ||
DK | 27.01.2016 | ||
EE | 27.01.2016 | ||
ES | 27.01.2016 | ||
FI | 27.01.2016 | ||
HR | 27.01.2016 | ||
IT | 27.01.2016 | ||
LT | 27.01.2016 | ||
LV | 27.01.2016 | ||
MC | 27.01.2016 | ||
MT | 27.01.2016 | ||
NL | 27.01.2016 | ||
PL | 27.01.2016 | ||
RO | 27.01.2016 | ||
RS | 27.01.2016 | ||
SE | 27.01.2016 | ||
SI | 27.01.2016 | ||
SK | 27.01.2016 | ||
SM | 27.01.2016 | ||
BG | 27.04.2016 | ||
NO | 27.04.2016 | ||
GR | 28.04.2016 | ||
GB | 05.05.2016 | ||
IE | 05.05.2016 | ||
LU | 05.05.2016 | ||
IS | 27.05.2016 | ||
PT | 27.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
Frühere [2018/46] | AL | 27.01.2016 | |
DK | 27.01.2016 | ||
EE | 27.01.2016 | ||
ES | 27.01.2016 | ||
FI | 27.01.2016 | ||
HR | 27.01.2016 | ||
IT | 27.01.2016 | ||
LT | 27.01.2016 | ||
LV | 27.01.2016 | ||
MC | 27.01.2016 | ||
MT | 27.01.2016 | ||
NL | 27.01.2016 | ||
PL | 27.01.2016 | ||
RO | 27.01.2016 | ||
RS | 27.01.2016 | ||
SE | 27.01.2016 | ||
SI | 27.01.2016 | ||
SK | 27.01.2016 | ||
SM | 27.01.2016 | ||
BG | 27.04.2016 | ||
NO | 27.04.2016 | ||
GR | 28.04.2016 | ||
GB | 05.05.2016 | ||
IE | 05.05.2016 | ||
LU | 05.05.2016 | ||
IS | 27.05.2016 | ||
PT | 27.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
Frühere [2018/32] | DK | 27.01.2016 | |
EE | 27.01.2016 | ||
ES | 27.01.2016 | ||
FI | 27.01.2016 | ||
HR | 27.01.2016 | ||
IT | 27.01.2016 | ||
LT | 27.01.2016 | ||
LV | 27.01.2016 | ||
MC | 27.01.2016 | ||
MT | 27.01.2016 | ||
NL | 27.01.2016 | ||
PL | 27.01.2016 | ||
RO | 27.01.2016 | ||
RS | 27.01.2016 | ||
SE | 27.01.2016 | ||
SI | 27.01.2016 | ||
SK | 27.01.2016 | ||
SM | 27.01.2016 | ||
BG | 27.04.2016 | ||
NO | 27.04.2016 | ||
GR | 28.04.2016 | ||
GB | 05.05.2016 | ||
IE | 05.05.2016 | ||
LU | 05.05.2016 | ||
IS | 27.05.2016 | ||
PT | 27.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
Frühere [2017/36] | DK | 27.01.2016 | |
EE | 27.01.2016 | ||
ES | 27.01.2016 | ||
FI | 27.01.2016 | ||
HR | 27.01.2016 | ||
IT | 27.01.2016 | ||
LT | 27.01.2016 | ||
LV | 27.01.2016 | ||
NL | 27.01.2016 | ||
PL | 27.01.2016 | ||
RO | 27.01.2016 | ||
RS | 27.01.2016 | ||
SE | 27.01.2016 | ||
SI | 27.01.2016 | ||
SK | 27.01.2016 | ||
SM | 27.01.2016 | ||
BG | 27.04.2016 | ||
NO | 27.04.2016 | ||
GR | 28.04.2016 | ||
GB | 05.05.2016 | ||
IE | 05.05.2016 | ||
LU | 05.05.2016 | ||
IS | 27.05.2016 | ||
PT | 27.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
Frühere [2017/16] | DK | 27.01.2016 | |
EE | 27.01.2016 | ||
ES | 27.01.2016 | ||
FI | 27.01.2016 | ||
HR | 27.01.2016 | ||
IT | 27.01.2016 | ||
LT | 27.01.2016 | ||
LV | 27.01.2016 | ||
NL | 27.01.2016 | ||
PL | 27.01.2016 | ||
RO | 27.01.2016 | ||
RS | 27.01.2016 | ||
SE | 27.01.2016 | ||
SI | 27.01.2016 | ||
SK | 27.01.2016 | ||
SM | 27.01.2016 | ||
BG | 27.04.2016 | ||
NO | 27.04.2016 | ||
GR | 28.04.2016 | ||
LU | 05.05.2016 | ||
IS | 27.05.2016 | ||
PT | 27.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
Frühere [2017/04] | DK | 27.01.2016 | |
EE | 27.01.2016 | ||
ES | 27.01.2016 | ||
FI | 27.01.2016 | ||
HR | 27.01.2016 | ||
IT | 27.01.2016 | ||
LT | 27.01.2016 | ||
LV | 27.01.2016 | ||
NL | 27.01.2016 | ||
PL | 27.01.2016 | ||
RO | 27.01.2016 | ||
RS | 27.01.2016 | ||
SE | 27.01.2016 | ||
SK | 27.01.2016 | ||
SM | 27.01.2016 | ||
NO | 27.04.2016 | ||
GR | 28.04.2016 | ||
LU | 05.05.2016 | ||
IS | 27.05.2016 | ||
PT | 27.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
Frühere [2016/50] | DK | 27.01.2016 | |
EE | 27.01.2016 | ||
ES | 27.01.2016 | ||
FI | 27.01.2016 | ||
HR | 27.01.2016 | ||
IT | 27.01.2016 | ||
LT | 27.01.2016 | ||
LV | 27.01.2016 | ||
NL | 27.01.2016 | ||
PL | 27.01.2016 | ||
RO | 27.01.2016 | ||
RS | 27.01.2016 | ||
SE | 27.01.2016 | ||
SK | 27.01.2016 | ||
SM | 27.01.2016 | ||
NO | 27.04.2016 | ||
GR | 28.04.2016 | ||
IS | 27.05.2016 | ||
PT | 27.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
Frühere [2016/49] | DK | 27.01.2016 | |
EE | 27.01.2016 | ||
ES | 27.01.2016 | ||
FI | 27.01.2016 | ||
HR | 27.01.2016 | ||
IT | 27.01.2016 | ||
LT | 27.01.2016 | ||
LV | 27.01.2016 | ||
NL | 27.01.2016 | ||
PL | 27.01.2016 | ||
RS | 27.01.2016 | ||
SE | 27.01.2016 | ||
NO | 27.04.2016 | ||
GR | 28.04.2016 | ||
IS | 27.05.2016 | ||
PT | 27.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
Frühere [2016/46] | DK | 27.01.2016 | |
ES | 27.01.2016 | ||
FI | 27.01.2016 | ||
HR | 27.01.2016 | ||
IT | 27.01.2016 | ||
LT | 27.01.2016 | ||
LV | 27.01.2016 | ||
NL | 27.01.2016 | ||
PL | 27.01.2016 | ||
RS | 27.01.2016 | ||
SE | 27.01.2016 | ||
NO | 27.04.2016 | ||
GR | 28.04.2016 | ||
IS | 27.05.2016 | ||
PT | 27.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
Frühere [2016/39] | ES | 27.01.2016 | |
FI | 27.01.2016 | ||
HR | 27.01.2016 | ||
IT | 27.01.2016 | ||
LT | 27.01.2016 | ||
LV | 27.01.2016 | ||
NL | 27.01.2016 | ||
PL | 27.01.2016 | ||
RS | 27.01.2016 | ||
SE | 27.01.2016 | ||
NO | 27.04.2016 | ||
GR | 28.04.2016 | ||
IS | 27.05.2016 | ||
PT | 27.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
Frühere [2016/38] | ES | 27.01.2016 | |
FI | 27.01.2016 | ||
HR | 27.01.2016 | ||
IT | 27.01.2016 | ||
LT | 27.01.2016 | ||
NL | 27.01.2016 | ||
PL | 27.01.2016 | ||
NO | 27.04.2016 | ||
GR | 28.04.2016 | ||
IS | 27.05.2016 | ||
PT | 27.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
Frühere [2016/36] | ES | 27.01.2016 | |
FI | 27.01.2016 | ||
HR | 27.01.2016 | ||
IT | 27.01.2016 | ||
LT | 27.01.2016 | ||
NL | 27.01.2016 | ||
PL | 27.01.2016 | ||
NO | 27.04.2016 | ||
GR | 28.04.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
Frühere [2016/35] | ES | 27.01.2016 | |
FI | 27.01.2016 | ||
HR | 27.01.2016 | ||
NL | 27.01.2016 | ||
NO | 27.04.2016 | ||
GR | 28.04.2016 | ||
Frühere [2016/30] | NL | 27.01.2016 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XI]DE433463 (ZYPEN & CHARLIER G M B H V D) [X] 1,6,8,9 * the whole document * [I] 7,14; | [A]EP1985518 (VOITH PATENT GMBH [DE]) [A] 1-14 * abstract * * paragraph [0032] *; | [A]WO02096734 (SCHARFENBERGKUPPLUNG GMBH & CO [DE]) [A] 1-14 * abstract *; | [A]DE4006811 (BERGISCHE STAHLINDUSTRIE [DE]) [A] 1-14 * abstract *; | [A]DE2854776 (MASCHF AUGSBURG NUERNBERG AG) [A] 1-14 * figures 1-6 * | vom Anmelder | DE433463 | Einspruch | DE433463 | EP1985518 | WO02096734 | DE4006811 | DE2854776 | US7383962 | US3733090 | US3349926 | EP1321344 | US2886188 | US3484000 | EP1982892 |