EP2563527 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER VERBINDUNG MIT EINEM MIKROGEFERTIGTEN ULTRASCHALLWANDLER UND ZUGEHÖRIGE VORRICHTUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 06.03.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.03.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 08.04.2015 [2015/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Research Triangle Institute 3040 Cornwallis Road P.O. Box 12194 Research Triangle Park, North Carolina 27709 / US | [2013/10] | Erfinder | 01 /
DAUSCH, David 1721 Wescott Drive Raleigh, North Carolina 27614 / US | 02 /
CARLSON, Jim 4109 Kettering Drive Durham, North Carolina 27713 / US | 03 /
SANDERS, Christopher Brewer 1116 Hawk Hollow Lane Wake Forest, North Carolina 27587 / US | 04 /
GOODWIN, Scott H. 520 Pleasant Green Road Hillsborough, North Carolina 27278 / US | [2013/10] | Vertreter | Hoeger, Stellrecht & Partner Patentanwälte mbB Uhlandstrasse 14c 70182 Stuttgart / DE | [N/P] |
Frühere [2013/10] | Hoeger, Stellrecht & Partner Patentanwälte Uhlandstrasse 14c 70182 Stuttgart / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11721596.2 | 22.04.2011 | WO2011US33579 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20100329258P | 29.04.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 329258 P | [2013/10] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2011139602 | Datum: | 10.11.2011 | Sprache: | EN | [2011/45] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2563527 | Datum: | 06.03.2013 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 10.11.2011 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2013/10] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 26.01.2012 | Klassifikation | IPC: | B06B1/06, G10K11/00, H01L41/047 | [2013/10] | CPC: |
B06B1/0622 (EP,US);
H10N30/87 (KR);
A61B8/4494 (US);
A61B8/4444 (US);
B06B1/06 (KR);
G10K11/00 (KR);
G10K11/002 (EP,US);
H10N30/06 (EP,US);
H10N30/082 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/10] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER VERBINDUNG MIT EINEM MIKROGEFERTIGTEN ULTRASCHALLWANDLER UND ZUGEHÖRIGE VORRICHTUNGEN | [2013/10] | Englisch: | METHODS FOR FORMING A CONNECTION WITH A MICROMACHINED ULTRASONIC TRANSDUCER, AND ASSOCIATED APPARATUSES | [2013/10] | Französisch: | PROCÉDÉS POUR FORMER UNE CONNEXION À UN TRANSDUCTEUR ULTRASONIQUE MICRO-USINÉ, ET APPAREILS ASSOCIÉS | [2013/10] | Eintritt in die regionale Phase | 16.11.2012 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 16.11.2012 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 16.11.2012 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.11.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 16.11.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2013/10] | 01.11.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2015/15] | 27.11.2014 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2015/15] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.04.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.04.2014 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US6308389 (TEZUKA SATORU [JP]); | [AD]US2006238067 (DAUSCH DAVID E [US]); | [A]US2009001853 (ADACHI HIDEO [JP], et al) | vom Anmelder | US7449821 | US20100299514 |