EP2572141 - GASBRENNER MIT MEHREREN FLAMMENRINGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.08.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 14.11.2018 [2018/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Defendi Italy S.r.l. Via Direttissima del Conero, 29 60021 Camerano / IT | [2013/13] | Erfinder | 01 /
PAESANI, Carlo c/o DEFENDI ITALY S.R.L. Via Direttissima del Conero 29 I-60021 Camerano / IT | [2013/13] | Vertreter | Piovesana, Paolo c/o Praxi Intellectual Property S.p.A.- Venezia Via Francesco Baracca, 5/A 30173 Venezia-Mestre / IT | [N/P] |
Frühere [2013/13] | Piovesana, Paolo Via F. Baracca, 5/a 30173 Venezia-Mestre / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11723373.4 | 17.05.2011 | WO2011EP57994 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT2010VE00023 | 19.05.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT VE20100023 | [2013/13] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2011144630 | Datum: | 24.11.2011 | Sprache: | EN | [2011/47] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2572141 | Datum: | 27.03.2013 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 24.11.2011 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2013/13] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2572141 | Datum: | 15.10.2014 | Sprache: | EN | [2014/42] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 02.08.2012 | Klassifikation | IPC: | F23D14/06 | [2013/13] | CPC: |
F23D14/06 (EP);
F23D14/64 (EP);
F23D2203/007 (EP);
F23D2900/14062 (EP);
F23D2900/14063 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/13] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | GASBRENNER MIT MEHREREN FLAMMENRINGEN | [2013/13] | Englisch: | GAS BURNER WITH MULTIPLE FLAME RINGS | [2013/13] | Französisch: | BRÛLEUR À GAZ AUX ANNEAUX DE FLAMME MULTIPLES | [2013/13] | Eintritt in die regionale Phase | 16.11.2012 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 16.11.2012 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 16.11.2012 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 31.10.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 16.11.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2013/13] | 11.06.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.09.2014 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | 05.09.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.09.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 11.06.2014 | Einspruch (Einsprüche) | 16.07.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/39] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.05.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.05.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 17.05.2011 | AL | 15.10.2014 | AT | 15.10.2014 | BE | 15.10.2014 | BG | 15.10.2014 | CY | 15.10.2014 | CZ | 15.10.2014 | DK | 15.10.2014 | EE | 15.10.2014 | FI | 15.10.2014 | HR | 15.10.2014 | LT | 15.10.2014 | LV | 15.10.2014 | MC | 15.10.2014 | MK | 15.10.2014 | MT | 15.10.2014 | NL | 15.10.2014 | RO | 15.10.2014 | RS | 15.10.2014 | SE | 15.10.2014 | SI | 15.10.2014 | SK | 15.10.2014 | SM | 15.10.2014 | NO | 15.01.2015 | GR | 16.01.2015 | IS | 15.02.2015 | PT | 16.02.2015 | IE | 17.05.2015 | LU | 17.05.2015 | CH | 31.05.2015 | LI | 31.05.2015 | [2018/46] |
Frühere [2018/31] | HU | 17.05.2011 | |
AT | 15.10.2014 | ||
BE | 15.10.2014 | ||
BG | 15.10.2014 | ||
CY | 15.10.2014 | ||
CZ | 15.10.2014 | ||
DK | 15.10.2014 | ||
EE | 15.10.2014 | ||
FI | 15.10.2014 | ||
HR | 15.10.2014 | ||
LT | 15.10.2014 | ||
LV | 15.10.2014 | ||
MC | 15.10.2014 | ||
MK | 15.10.2014 | ||
MT | 15.10.2014 | ||
NL | 15.10.2014 | ||
RO | 15.10.2014 | ||
RS | 15.10.2014 | ||
SE | 15.10.2014 | ||
SI | 15.10.2014 | ||
SK | 15.10.2014 | ||
SM | 15.10.2014 | ||
NO | 15.01.2015 | ||
GR | 16.01.2015 | ||
IS | 15.02.2015 | ||
PT | 16.02.2015 | ||
IE | 17.05.2015 | ||
LU | 17.05.2015 | ||
CH | 31.05.2015 | ||
LI | 31.05.2015 | ||
Frühere [2017/48] | HU | 17.05.2011 | |
AT | 15.10.2014 | ||
BE | 15.10.2014 | ||
BG | 15.10.2014 | ||
CY | 15.10.2014 | ||
CZ | 15.10.2014 | ||
DK | 15.10.2014 | ||
EE | 15.10.2014 | ||
FI | 15.10.2014 | ||
HR | 15.10.2014 | ||
LT | 15.10.2014 | ||
LV | 15.10.2014 | ||
MC | 15.10.2014 | ||
MT | 15.10.2014 | ||
NL | 15.10.2014 | ||
RO | 15.10.2014 | ||
RS | 15.10.2014 | ||
SE | 15.10.2014 | ||
SI | 15.10.2014 | ||
SK | 15.10.2014 | ||
SM | 15.10.2014 | ||
NO | 15.01.2015 | ||
GR | 16.01.2015 | ||
IS | 15.02.2015 | ||
PT | 16.02.2015 | ||
IE | 17.05.2015 | ||
LU | 17.05.2015 | ||
CH | 31.05.2015 | ||
LI | 31.05.2015 | ||
Frühere [2017/38] | HU | 17.05.2011 | |
AT | 15.10.2014 | ||
BG | 15.10.2014 | ||
CY | 15.10.2014 | ||
CZ | 15.10.2014 | ||
DK | 15.10.2014 | ||
EE | 15.10.2014 | ||
FI | 15.10.2014 | ||
HR | 15.10.2014 | ||
LT | 15.10.2014 | ||
LV | 15.10.2014 | ||
MC | 15.10.2014 | ||
MT | 15.10.2014 | ||
NL | 15.10.2014 | ||
RO | 15.10.2014 | ||
RS | 15.10.2014 | ||
SE | 15.10.2014 | ||
SI | 15.10.2014 | ||
SK | 15.10.2014 | ||
SM | 15.10.2014 | ||
NO | 15.01.2015 | ||
GR | 16.01.2015 | ||
IS | 15.02.2015 | ||
PT | 16.02.2015 | ||
IE | 17.05.2015 | ||
LU | 17.05.2015 | ||
CH | 31.05.2015 | ||
LI | 31.05.2015 | ||
Frühere [2017/03] | AT | 15.10.2014 | |
CY | 15.10.2014 | ||
CZ | 15.10.2014 | ||
DK | 15.10.2014 | ||
EE | 15.10.2014 | ||
FI | 15.10.2014 | ||
HR | 15.10.2014 | ||
LT | 15.10.2014 | ||
LV | 15.10.2014 | ||
MC | 15.10.2014 | ||
MT | 15.10.2014 | ||
NL | 15.10.2014 | ||
RO | 15.10.2014 | ||
RS | 15.10.2014 | ||
SE | 15.10.2014 | ||
SI | 15.10.2014 | ||
SK | 15.10.2014 | ||
NO | 15.01.2015 | ||
GR | 16.01.2015 | ||
IS | 15.02.2015 | ||
PT | 16.02.2015 | ||
IE | 17.05.2015 | ||
LU | 17.05.2015 | ||
CH | 31.05.2015 | ||
LI | 31.05.2015 | ||
Frühere [2016/20] | AT | 15.10.2014 | |
CY | 15.10.2014 | ||
CZ | 15.10.2014 | ||
DK | 15.10.2014 | ||
EE | 15.10.2014 | ||
FI | 15.10.2014 | ||
HR | 15.10.2014 | ||
LT | 15.10.2014 | ||
LV | 15.10.2014 | ||
MC | 15.10.2014 | ||
NL | 15.10.2014 | ||
RO | 15.10.2014 | ||
RS | 15.10.2014 | ||
SE | 15.10.2014 | ||
SI | 15.10.2014 | ||
SK | 15.10.2014 | ||
NO | 15.01.2015 | ||
GR | 16.01.2015 | ||
IS | 15.02.2015 | ||
PT | 16.02.2015 | ||
IE | 17.05.2015 | ||
LU | 17.05.2015 | ||
CH | 31.05.2015 | ||
LI | 31.05.2015 | ||
Frühere [2016/12] | AT | 15.10.2014 | |
CY | 15.10.2014 | ||
CZ | 15.10.2014 | ||
DK | 15.10.2014 | ||
EE | 15.10.2014 | ||
FI | 15.10.2014 | ||
HR | 15.10.2014 | ||
LT | 15.10.2014 | ||
LV | 15.10.2014 | ||
MC | 15.10.2014 | ||
NL | 15.10.2014 | ||
RO | 15.10.2014 | ||
RS | 15.10.2014 | ||
SE | 15.10.2014 | ||
SI | 15.10.2014 | ||
SK | 15.10.2014 | ||
NO | 15.01.2015 | ||
GR | 16.01.2015 | ||
IS | 15.02.2015 | ||
PT | 16.02.2015 | ||
LU | 17.05.2015 | ||
CH | 31.05.2015 | ||
LI | 31.05.2015 | ||
Frühere [2016/06] | AT | 15.10.2014 | |
CY | 15.10.2014 | ||
CZ | 15.10.2014 | ||
DK | 15.10.2014 | ||
EE | 15.10.2014 | ||
FI | 15.10.2014 | ||
HR | 15.10.2014 | ||
LT | 15.10.2014 | ||
LV | 15.10.2014 | ||
MC | 15.10.2014 | ||
NL | 15.10.2014 | ||
RO | 15.10.2014 | ||
RS | 15.10.2014 | ||
SE | 15.10.2014 | ||
SK | 15.10.2014 | ||
NO | 15.01.2015 | ||
GR | 16.01.2015 | ||
IS | 15.02.2015 | ||
PT | 16.02.2015 | ||
LU | 17.05.2015 | ||
CH | 31.05.2015 | ||
LI | 31.05.2015 | ||
Frühere [2015/37] | AT | 15.10.2014 | |
CY | 15.10.2014 | ||
CZ | 15.10.2014 | ||
DK | 15.10.2014 | ||
EE | 15.10.2014 | ||
FI | 15.10.2014 | ||
HR | 15.10.2014 | ||
LT | 15.10.2014 | ||
LV | 15.10.2014 | ||
NL | 15.10.2014 | ||
RO | 15.10.2014 | ||
RS | 15.10.2014 | ||
SE | 15.10.2014 | ||
SK | 15.10.2014 | ||
NO | 15.01.2015 | ||
GR | 16.01.2015 | ||
IS | 15.02.2015 | ||
PT | 16.02.2015 | ||
Frühere [2015/36] | AT | 15.10.2014 | |
CY | 15.10.2014 | ||
CZ | 15.10.2014 | ||
DK | 15.10.2014 | ||
EE | 15.10.2014 | ||
FI | 15.10.2014 | ||
HR | 15.10.2014 | ||
LT | 15.10.2014 | ||
LV | 15.10.2014 | ||
NL | 15.10.2014 | ||
RO | 15.10.2014 | ||
RS | 15.10.2014 | ||
SE | 15.10.2014 | ||
NO | 15.01.2015 | ||
GR | 16.01.2015 | ||
IS | 15.02.2015 | ||
PT | 16.02.2015 | ||
Frühere [2015/35] | AT | 15.10.2014 | |
CY | 15.10.2014 | ||
DK | 15.10.2014 | ||
EE | 15.10.2014 | ||
FI | 15.10.2014 | ||
HR | 15.10.2014 | ||
LT | 15.10.2014 | ||
LV | 15.10.2014 | ||
NL | 15.10.2014 | ||
RS | 15.10.2014 | ||
SE | 15.10.2014 | ||
NO | 15.01.2015 | ||
GR | 16.01.2015 | ||
IS | 15.02.2015 | ||
PT | 16.02.2015 | ||
Frühere [2015/26] | AT | 15.10.2014 | |
CY | 15.10.2014 | ||
FI | 15.10.2014 | ||
HR | 15.10.2014 | ||
LT | 15.10.2014 | ||
LV | 15.10.2014 | ||
NL | 15.10.2014 | ||
RS | 15.10.2014 | ||
SE | 15.10.2014 | ||
NO | 15.01.2015 | ||
GR | 16.01.2015 | ||
IS | 15.02.2015 | ||
PT | 16.02.2015 | ||
Frühere [2015/25] | AT | 15.10.2014 | |
FI | 15.10.2014 | ||
HR | 15.10.2014 | ||
LT | 15.10.2014 | ||
LV | 15.10.2014 | ||
NL | 15.10.2014 | ||
RS | 15.10.2014 | ||
SE | 15.10.2014 | ||
NO | 15.01.2015 | ||
GR | 16.01.2015 | ||
IS | 15.02.2015 | ||
PT | 16.02.2015 | ||
Frühere [2015/24] | FI | 15.10.2014 | |
HR | 15.10.2014 | ||
LT | 15.10.2014 | ||
LV | 15.10.2014 | ||
NL | 15.10.2014 | ||
RS | 15.10.2014 | ||
SE | 15.10.2014 | ||
NO | 15.01.2015 | ||
GR | 16.01.2015 | ||
IS | 15.02.2015 | ||
PT | 16.02.2015 | ||
Frühere [2015/23] | FI | 15.10.2014 | |
LT | 15.10.2014 | ||
NL | 15.10.2014 | ||
NO | 15.01.2015 | ||
IS | 15.02.2015 | ||
PT | 16.02.2015 | ||
Frühere [2015/22] | LT | 15.10.2014 | |
NL | 15.10.2014 | ||
NO | 15.01.2015 | ||
PT | 16.02.2015 | ||
Frühere [2015/21] | LT | 15.10.2014 | |
NL | 15.10.2014 | ||
NO | 15.01.2015 | ||
Frühere [2015/20] | LT | 15.10.2014 | |
NL | 15.10.2014 | ||
Frühere [2015/16] | NL | 15.10.2014 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US2006121402 (BETTINZOLI ANGELO [IT]) [A] 1 * paragraph [0032] - paragraph [0066]; figures 1-6 *; | [A]WO2006051368 (INDESIT CO SPA [IT], et al) [A] 1 * the whole document *; | [A]WO2009078647 (LG ELECTRONICS INC [KR], et al) [A] 1 * the whole document * | vom Anmelder | EP0797048 | WO2006051368 | US2006121402 |