EP2569519 - VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINER BRENNKRAFTMASCHINE MIT MEHRSTUFIGER ÖLPUMPE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.12.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 14.11.2018 [2018/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Volkswagen Aktiengesellschaft Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg / DE | [2013/12] | Erfinder | 01 /
WINDRICH, Dirk Zu den Kiekenfuhren 12 38518 Gifhorn / DE | 02 /
WACHTENDORF, Axel Schuntertal 17 38108 Braunschweig / DE | [2013/15] |
Frühere [2013/12] | 01 /
WINDRICH, Dirk Zu den Kiekenfuhren 12 38518 Gifhorn / DE | ||
02 /
WACHTENDORF, Axel Schuhmacher Str. 3A 38518 Gifhorn / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11723869.1 | 02.05.2011 | [2016/06] | WO2011EP02164 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20101019933 | 08.05.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102010019933 | [2013/12] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2011141130 | Datum: | 17.11.2011 | Sprache: | DE | [2011/46] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2569519 | Datum: | 20.03.2013 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 17.11.2011 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2013/12] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2569519 | Datum: | 10.02.2016 | Sprache: | DE | [2016/06] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 17.11.2011 | Klassifikation | IPC: | F01M1/02, F01M1/18, F01L1/344, F16N13/00, F04C14/00 | [2013/12] | CPC: |
F01M1/02 (EP);
F01M1/16 (EP);
F01M1/18 (EP);
F01L1/34 (EP);
F01L2001/3445 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/12] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINER BRENNKRAFTMASCHINE MIT MEHRSTUFIGER ÖLPUMPE | [2013/12] | Englisch: | METHOD OF CONTROLLING AN ENGINE HAVING A VARIABLE OUTPUT OIL PUMP | [2015/39] | Französisch: | PROCÉDÉ DE CONTROLE D'UN MOTEUR AYANT UNE POMPE D'HUILE À DEBIT VARIABLE | [2015/39] |
Frühere [2013/12] | METHOD FOR OPERATING AN INTERNAL COMBUSTION ENGINE HAVING A MULTI-STAGE OIL PUMP | ||
Frühere [2013/12] | PROCÉDÉ POUR FAIRE FONCTIONNER UN MOTEUR À COMBUSTION INTERNE DOTÉ D'UNE POMPE À HUILE À PLUSIEURS NIVEAUX | Eintritt in die regionale Phase | 10.12.2012 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.12.2012 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.12.2012 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.12.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2013/12] | 07.08.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 21.09.2015 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.11.2015 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.11.2015 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 26.11.2015 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 21.09.2015 | Einspruch (Einsprüche) | 11.11.2016 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/03] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.05.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.06.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 01.06.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 02.05.2011 | AL | 10.02.2016 | CY | 10.02.2016 | CZ | 10.02.2016 | DK | 10.02.2016 | EE | 10.02.2016 | ES | 10.02.2016 | FI | 10.02.2016 | HR | 10.02.2016 | IT | 10.02.2016 | LT | 10.02.2016 | LV | 10.02.2016 | MC | 10.02.2016 | MK | 10.02.2016 | MT | 10.02.2016 | NL | 10.02.2016 | PL | 10.02.2016 | RO | 10.02.2016 | RS | 10.02.2016 | SE | 10.02.2016 | SI | 10.02.2016 | SK | 10.02.2016 | SM | 10.02.2016 | TR | 10.02.2016 | AT | 02.05.2016 | IE | 02.05.2016 | LU | 02.05.2016 | BG | 10.05.2016 | NO | 10.05.2016 | GR | 11.05.2016 | BE | 31.05.2016 | CH | 31.05.2016 | LI | 31.05.2016 | IS | 10.06.2016 | PT | 13.06.2016 | [2018/46] |
Frühere [2018/31] | HU | 02.05.2011 | |
CY | 10.02.2016 | ||
CZ | 10.02.2016 | ||
DK | 10.02.2016 | ||
EE | 10.02.2016 | ||
ES | 10.02.2016 | ||
FI | 10.02.2016 | ||
HR | 10.02.2016 | ||
IT | 10.02.2016 | ||
LT | 10.02.2016 | ||
LV | 10.02.2016 | ||
MC | 10.02.2016 | ||
MK | 10.02.2016 | ||
MT | 10.02.2016 | ||
NL | 10.02.2016 | ||
PL | 10.02.2016 | ||
RO | 10.02.2016 | ||
RS | 10.02.2016 | ||
SE | 10.02.2016 | ||
SI | 10.02.2016 | ||
SK | 10.02.2016 | ||
SM | 10.02.2016 | ||
TR | 10.02.2016 | ||
AT | 02.05.2016 | ||
IE | 02.05.2016 | ||
LU | 02.05.2016 | ||
BG | 10.05.2016 | ||
NO | 10.05.2016 | ||
GR | 11.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
CH | 31.05.2016 | ||
LI | 31.05.2016 | ||
IS | 10.06.2016 | ||
PT | 13.06.2016 | ||
Frühere [2018/29] | HU | 02.05.2011 | |
CY | 10.02.2016 | ||
CZ | 10.02.2016 | ||
DK | 10.02.2016 | ||
EE | 10.02.2016 | ||
ES | 10.02.2016 | ||
FI | 10.02.2016 | ||
HR | 10.02.2016 | ||
IT | 10.02.2016 | ||
LT | 10.02.2016 | ||
LV | 10.02.2016 | ||
MC | 10.02.2016 | ||
MK | 10.02.2016 | ||
NL | 10.02.2016 | ||
PL | 10.02.2016 | ||
RO | 10.02.2016 | ||
RS | 10.02.2016 | ||
SE | 10.02.2016 | ||
SI | 10.02.2016 | ||
SK | 10.02.2016 | ||
SM | 10.02.2016 | ||
TR | 10.02.2016 | ||
AT | 02.05.2016 | ||
IE | 02.05.2016 | ||
LU | 02.05.2016 | ||
BG | 10.05.2016 | ||
NO | 10.05.2016 | ||
GR | 11.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
CH | 31.05.2016 | ||
LI | 31.05.2016 | ||
IS | 10.06.2016 | ||
PT | 13.06.2016 | ||
Frühere [2018/28] | HU | 02.05.2011 | |
CY | 10.02.2016 | ||
CZ | 10.02.2016 | ||
DK | 10.02.2016 | ||
EE | 10.02.2016 | ||
ES | 10.02.2016 | ||
FI | 10.02.2016 | ||
HR | 10.02.2016 | ||
IT | 10.02.2016 | ||
LT | 10.02.2016 | ||
LV | 10.02.2016 | ||
MC | 10.02.2016 | ||
MK | 10.02.2016 | ||
NL | 10.02.2016 | ||
PL | 10.02.2016 | ||
RO | 10.02.2016 | ||
RS | 10.02.2016 | ||
SE | 10.02.2016 | ||
SI | 10.02.2016 | ||
SK | 10.02.2016 | ||
SM | 10.02.2016 | ||
AT | 02.05.2016 | ||
IE | 02.05.2016 | ||
LU | 02.05.2016 | ||
BG | 10.05.2016 | ||
NO | 10.05.2016 | ||
GR | 11.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
CH | 31.05.2016 | ||
LI | 31.05.2016 | ||
IS | 10.06.2016 | ||
PT | 13.06.2016 | ||
Frühere [2017/38] | CZ | 10.02.2016 | |
DK | 10.02.2016 | ||
EE | 10.02.2016 | ||
ES | 10.02.2016 | ||
FI | 10.02.2016 | ||
HR | 10.02.2016 | ||
IT | 10.02.2016 | ||
LT | 10.02.2016 | ||
LV | 10.02.2016 | ||
NL | 10.02.2016 | ||
PL | 10.02.2016 | ||
RO | 10.02.2016 | ||
RS | 10.02.2016 | ||
SE | 10.02.2016 | ||
SI | 10.02.2016 | ||
SK | 10.02.2016 | ||
SM | 10.02.2016 | ||
AT | 02.05.2016 | ||
IE | 02.05.2016 | ||
LU | 02.05.2016 | ||
BG | 10.05.2016 | ||
NO | 10.05.2016 | ||
GR | 11.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
CH | 31.05.2016 | ||
LI | 31.05.2016 | ||
IS | 10.06.2016 | ||
PT | 13.06.2016 | ||
Frühere [2017/16] | CZ | 10.02.2016 | |
DK | 10.02.2016 | ||
EE | 10.02.2016 | ||
ES | 10.02.2016 | ||
FI | 10.02.2016 | ||
HR | 10.02.2016 | ||
IT | 10.02.2016 | ||
LT | 10.02.2016 | ||
LV | 10.02.2016 | ||
NL | 10.02.2016 | ||
PL | 10.02.2016 | ||
RO | 10.02.2016 | ||
RS | 10.02.2016 | ||
SE | 10.02.2016 | ||
SI | 10.02.2016 | ||
SK | 10.02.2016 | ||
SM | 10.02.2016 | ||
LU | 02.05.2016 | ||
BG | 10.05.2016 | ||
NO | 10.05.2016 | ||
GR | 11.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
CH | 31.05.2016 | ||
LI | 31.05.2016 | ||
IS | 10.06.2016 | ||
PT | 13.06.2016 | ||
Frühere [2017/07] | CZ | 10.02.2016 | |
DK | 10.02.2016 | ||
EE | 10.02.2016 | ||
ES | 10.02.2016 | ||
FI | 10.02.2016 | ||
HR | 10.02.2016 | ||
IT | 10.02.2016 | ||
LT | 10.02.2016 | ||
LV | 10.02.2016 | ||
NL | 10.02.2016 | ||
PL | 10.02.2016 | ||
RO | 10.02.2016 | ||
RS | 10.02.2016 | ||
SE | 10.02.2016 | ||
SK | 10.02.2016 | ||
SM | 10.02.2016 | ||
LU | 02.05.2016 | ||
NO | 10.05.2016 | ||
GR | 11.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
CH | 31.05.2016 | ||
LI | 31.05.2016 | ||
IS | 10.06.2016 | ||
PT | 13.06.2016 | ||
Frühere [2017/04] | CZ | 10.02.2016 | |
DK | 10.02.2016 | ||
EE | 10.02.2016 | ||
ES | 10.02.2016 | ||
FI | 10.02.2016 | ||
HR | 10.02.2016 | ||
IT | 10.02.2016 | ||
LT | 10.02.2016 | ||
LV | 10.02.2016 | ||
NL | 10.02.2016 | ||
PL | 10.02.2016 | ||
RO | 10.02.2016 | ||
RS | 10.02.2016 | ||
SE | 10.02.2016 | ||
SK | 10.02.2016 | ||
SM | 10.02.2016 | ||
LU | 02.05.2016 | ||
NO | 10.05.2016 | ||
GR | 11.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
IS | 10.06.2016 | ||
PT | 13.06.2016 | ||
Frühere [2016/50] | CZ | 10.02.2016 | |
DK | 10.02.2016 | ||
EE | 10.02.2016 | ||
ES | 10.02.2016 | ||
FI | 10.02.2016 | ||
HR | 10.02.2016 | ||
IT | 10.02.2016 | ||
LT | 10.02.2016 | ||
LV | 10.02.2016 | ||
NL | 10.02.2016 | ||
PL | 10.02.2016 | ||
RO | 10.02.2016 | ||
RS | 10.02.2016 | ||
SE | 10.02.2016 | ||
SK | 10.02.2016 | ||
SM | 10.02.2016 | ||
NO | 10.05.2016 | ||
GR | 11.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
IS | 10.06.2016 | ||
PT | 13.06.2016 | ||
Frühere [2016/49] | DK | 10.02.2016 | |
EE | 10.02.2016 | ||
ES | 10.02.2016 | ||
FI | 10.02.2016 | ||
HR | 10.02.2016 | ||
IT | 10.02.2016 | ||
LT | 10.02.2016 | ||
LV | 10.02.2016 | ||
NL | 10.02.2016 | ||
PL | 10.02.2016 | ||
RS | 10.02.2016 | ||
SE | 10.02.2016 | ||
NO | 10.05.2016 | ||
GR | 11.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
IS | 10.06.2016 | ||
PT | 13.06.2016 | ||
Frühere [2016/46] | DK | 10.02.2016 | |
ES | 10.02.2016 | ||
FI | 10.02.2016 | ||
HR | 10.02.2016 | ||
IT | 10.02.2016 | ||
LT | 10.02.2016 | ||
LV | 10.02.2016 | ||
NL | 10.02.2016 | ||
PL | 10.02.2016 | ||
RS | 10.02.2016 | ||
SE | 10.02.2016 | ||
NO | 10.05.2016 | ||
GR | 11.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
IS | 10.06.2016 | ||
PT | 13.06.2016 | ||
Frühere [2016/39] | ES | 10.02.2016 | |
FI | 10.02.2016 | ||
HR | 10.02.2016 | ||
IT | 10.02.2016 | ||
LT | 10.02.2016 | ||
LV | 10.02.2016 | ||
NL | 10.02.2016 | ||
PL | 10.02.2016 | ||
RS | 10.02.2016 | ||
SE | 10.02.2016 | ||
NO | 10.05.2016 | ||
GR | 11.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
IS | 10.06.2016 | ||
PT | 13.06.2016 | ||
Frühere [2016/38] | ES | 10.02.2016 | |
FI | 10.02.2016 | ||
HR | 10.02.2016 | ||
IT | 10.02.2016 | ||
LT | 10.02.2016 | ||
NL | 10.02.2016 | ||
PL | 10.02.2016 | ||
NO | 10.05.2016 | ||
GR | 11.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
IS | 10.06.2016 | ||
PT | 13.06.2016 | ||
Frühere [2016/36] | ES | 10.02.2016 | |
FI | 10.02.2016 | ||
HR | 10.02.2016 | ||
IT | 10.02.2016 | ||
LT | 10.02.2016 | ||
NL | 10.02.2016 | ||
PL | 10.02.2016 | ||
NO | 10.05.2016 | ||
GR | 11.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
Frühere [2016/35] | ES | 10.02.2016 | |
FI | 10.02.2016 | ||
HR | 10.02.2016 | ||
NO | 10.05.2016 | ||
GR | 11.05.2016 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]JP2004116430 (AISIN SEIKI) [A] 1 * abstract *; | [A]EP2133517 (AISIN SEIKI [JP]) [A] 1 * paragraphs [0031] - [0046]; figures 1,2 *; | [A]DE19523533 (EISENMANN SIEGFRIED A [DE]) [A] 1 * column 3, line 47 - column 4, line 28; figure 1 *; | [A]DE19533686 (DAIMLER BENZ AG [DE]) [A] 1 * abstract * | vom Anmelder | DE102005050775 | DE19825288 | US5529023 |