EP2569909 - KOMMUNIKATIONSSYSTEM MIT VALIDIERUNG AUF BASIS EINER EINDEUTIGEN IDENTIFIZIERUNGSÄNDERUNG UND DAMIT VERBUNDENE VERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 06.02.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 14.11.2018 [2018/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BlackBerry Limited 2200 University Avenue East Waterloo, ON N2K 0A7 / CA | [2013/48] |
Frühere [2013/36] | Für alle benannten Staaten BlackBerry Limited 295 Phillip Street Waterloo ON N2L 3W8 / CA | ||
Frühere [2013/21] | Für alle benannten Staaten Research In Motion Limited 295 Phillip Street Waterloo, ON N2L 3W8 / CA | ||
Frühere [2013/12] | Für alle benannten Staaten Lo, Yvonne 3460 161 St. Avenue SE. Building B 60362 Bellevue, Washington 98008 / US | ||
Für alle benannten Staaten Pranowo, Devy 3460 161 St. Avenue SE. Building B 60456 Bellevue, Washington 98008 / US | |||
Für alle benannten Staaten Lira, Chris 3460 161 St. Avenue SE. Building B 60346 Bellevue, Washington 98008 / US | |||
Für alle benannten Staaten Cooper, Blair 3460 161 St. Avenue SE. Building B 60355 Bellevue, Washington 98008 / US | |||
Für alle benannten Staaten Diaz, Roberto 2550 West Golf Road 35934 Rolling Meadows, Illinois 60008 / US | Erfinder | 01 /
Lo Yvonne 603262.3460 161 St. Avenue SE. Building B Bellevue, WA 98008 / US | 02 /
Pranowo Devy 60456-3460 161 St. Avenue SE. Building B Bellevue, WA 98008 / US | 03 /
Lira Chris 60346-3460 161 St. Avenue SE. Building B Bellevue, WA 98008 / US | 04 /
Cooper, Blair 60355-3460 161 St. Avenue SE. Building B Bellevue, WA 98008 / US | 05 /
Diaz Roberto 35934-255 W. Golf Road Rolling Meadows, Il 600008 / US | [2014/13] |
Frühere [2013/21] | 01 /
Lo Yvonne 603262.3460 161 St. Avenue SE. Building B Bellevue, WA 98008 / US | ||
02 /
Pranowo Devy 60456-3460 161 St. Avenue SE. Building B Bellevue, WA 98008 / US | |||
03 /
Lira Chris 60346-3460 161 St. Avenue SE. Building B Bellevue, WA 98008 / US | |||
04 /
Cooper Bill 60355-3460 161 St. Avenue SE. Building B Bellevue, WA 98008 / US | |||
05 /
Diaz Roberto 35934-255 W. Golf Road Rolling Meadows, Il 600008 / US | |||
Frühere [2013/12] | 01 /
siehe Anmelder ... | Vertreter | MERH-IP Matias Erny Reichl Hoffmann Patentanwälte PartG mbB Paul-Heyse-Strasse 29 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [2013/12] | MERH-IP Matias Erny Reichl Hoffmann Paul-Heyse-Strasse 29 80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11724319.6 | 13.05.2011 | WO2011US36489 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20100334983P | 14.05.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 334983 P | [2013/12] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2011143591 | Datum: | 17.11.2011 | Sprache: | EN | [2011/46] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2569909 | Datum: | 20.03.2013 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 17.11.2011 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2013/12] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2569909 | Datum: | 02.04.2014 | Sprache: | EN | [2014/14] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 17.11.2011 | Klassifikation | IPC: | H04L12/58, H04L29/06, H04W12/08, H04W12/12 | [2013/12] | CPC: |
H04L63/0853 (EP,US);
H04L51/58 (EP,US);
H04L51/214 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/12] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KOMMUNIKATIONSSYSTEM MIT VALIDIERUNG AUF BASIS EINER EINDEUTIGEN IDENTIFIZIERUNGSÄNDERUNG UND DAMIT VERBUNDENE VERFAHREN | [2013/12] | Englisch: | COMMUNICATIONS SYSTEM INCLUDING VALIDATION BASED UPON A UNIQUE IDENTIFICATION CHANGE AND RELATED METHODS | [2013/12] | Französisch: | SYSTÈME DE COMMUNICATION COMPRENANT UNE VALIDATION BASÉE SUR UN CHANGEMENT D'IDENTIFICATION UNIQUE ET PROCÉDÉS ASSOCIÉS | [2013/12] | Eintritt in die regionale Phase | 14.12.2012 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 14.12.2012 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 14.12.2012 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 14.12.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 14.12.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2013/12] | 24.10.2013 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.02.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.02.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 24.10.2013 | Einspruch (Einsprüche) | 06.01.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/11] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.02.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 13.05.2011 | AL | 02.04.2014 | AT | 02.04.2014 | BE | 02.04.2014 | CY | 02.04.2014 | CZ | 02.04.2014 | DK | 02.04.2014 | EE | 02.04.2014 | ES | 02.04.2014 | FI | 02.04.2014 | HR | 02.04.2014 | IT | 02.04.2014 | LT | 02.04.2014 | LV | 02.04.2014 | MC | 02.04.2014 | MK | 02.04.2014 | MT | 02.04.2014 | PL | 02.04.2014 | RO | 02.04.2014 | SE | 02.04.2014 | SI | 02.04.2014 | SK | 02.04.2014 | SM | 02.04.2014 | TR | 02.04.2014 | IE | 13.05.2014 | LU | 13.05.2014 | CH | 31.05.2014 | LI | 31.05.2014 | BG | 02.07.2014 | NO | 02.07.2014 | GR | 03.07.2014 | IS | 02.08.2014 | PT | 04.08.2014 | RS | 19.11.2014 | [2018/46] |
Frühere [2018/31] | HU | 13.05.2011 | |
AT | 02.04.2014 | ||
BE | 02.04.2014 | ||
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
IT | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
MC | 02.04.2014 | ||
MK | 02.04.2014 | ||
MT | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RO | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SI | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
SM | 02.04.2014 | ||
TR | 02.04.2014 | ||
IE | 13.05.2014 | ||
LU | 13.05.2014 | ||
CH | 31.05.2014 | ||
LI | 31.05.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
RS | 19.11.2014 | ||
Frühere [2016/33] | HU | 13.05.2011 | |
AT | 02.04.2014 | ||
BE | 02.04.2014 | ||
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
IT | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
MC | 02.04.2014 | ||
MT | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RO | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SI | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
SM | 02.04.2014 | ||
TR | 02.04.2014 | ||
IE | 13.05.2014 | ||
LU | 13.05.2014 | ||
CH | 31.05.2014 | ||
LI | 31.05.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
RS | 19.11.2014 | ||
Frühere [2016/32] | HU | 13.05.2011 | |
AT | 02.04.2014 | ||
BE | 02.04.2014 | ||
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
IT | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
MC | 02.04.2014 | ||
MT | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RO | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SI | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
SM | 02.04.2014 | ||
IE | 13.05.2014 | ||
CH | 31.05.2014 | ||
LI | 31.05.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
RS | 19.11.2014 | ||
Frühere [2016/22] | AT | 02.04.2014 | |
BE | 02.04.2014 | ||
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
IT | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
MC | 02.04.2014 | ||
MT | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RO | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SI | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
SM | 02.04.2014 | ||
IE | 13.05.2014 | ||
CH | 31.05.2014 | ||
LI | 31.05.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
RS | 19.11.2014 | ||
Frühere [2016/16] | AT | 02.04.2014 | |
BE | 02.04.2014 | ||
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
IT | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
MC | 02.04.2014 | ||
MT | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RO | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SI | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
IE | 13.05.2014 | ||
CH | 31.05.2014 | ||
LI | 31.05.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
RS | 19.11.2014 | ||
Frühere [2015/36] | AT | 02.04.2014 | |
BE | 02.04.2014 | ||
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
IT | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
MC | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RO | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SI | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
IE | 13.05.2014 | ||
CH | 31.05.2014 | ||
LI | 31.05.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
RS | 19.11.2014 | ||
Frühere [2015/24] | AT | 02.04.2014 | |
BE | 02.04.2014 | ||
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
IT | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
MC | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RO | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
IE | 13.05.2014 | ||
CH | 31.05.2014 | ||
LI | 31.05.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
RS | 19.11.2014 | ||
Frühere [2015/21] | AT | 02.04.2014 | |
BE | 02.04.2014 | ||
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
IT | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
MC | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RO | 02.04.2014 | ||
RS | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
IE | 13.05.2014 | ||
CH | 31.05.2014 | ||
LI | 31.05.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
Frühere [2015/18] | AT | 02.04.2014 | |
BE | 02.04.2014 | ||
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
IT | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
MC | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RO | 02.04.2014 | ||
RS | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
CH | 31.05.2014 | ||
LI | 31.05.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
Frühere [2015/11] | AT | 02.04.2014 | |
BE | 02.04.2014 | ||
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
MC | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RO | 02.04.2014 | ||
RS | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
CH | 31.05.2014 | ||
LI | 31.05.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
Frühere [2015/10] | AT | 02.04.2014 | |
BE | 02.04.2014 | ||
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
MC | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RS | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
CH | 31.05.2014 | ||
LI | 31.05.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
Frühere [2015/09] | AT | 02.04.2014 | |
BE | 02.04.2014 | ||
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
MC | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RS | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
CH | 31.05.2014 | ||
LI | 31.05.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
Frühere [2015/08] | AT | 02.04.2014 | |
BE | 02.04.2014 | ||
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RS | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
CH | 31.05.2014 | ||
LI | 31.05.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
Frühere [2015/02] | AT | 02.04.2014 | |
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RS | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
Frühere [2014/52] | AT | 02.04.2014 | |
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RS | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
Frühere [2014/51] | AT | 02.04.2014 | |
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
Frühere [2014/50] | CY | 02.04.2014 | |
CZ | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
Frühere [2014/49] | CY | 02.04.2014 | |
CZ | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
Frühere [2014/48] | CY | 02.04.2014 | |
CZ | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
Frühere [2014/47] | CY | 02.04.2014 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO03100629 (FASOO COM CO LTD [KR], et al) [A] 1-23 * abstract ** page 5, line 5 - page 7, line 10; figure 2 *; | [A]WO2006053954 (SEVEN NETWORKS INTERNAT OY [FI], et al) [A] 1-23 * abstract * * paragraph [0017] - paragraph [0022]; figures 1, 2 *; | [A]WO2008057026 (DENSITECH AB [SE], et al) [A] 1-23 * abstract * * page 7, line 3 - line 6; figure 1 * * page 7, line 8 - line 32; figure 2 * * page 14, line 4 - line 16 * * page 14, line 30 - line 32 * * page 16, line 15 - page 17, line 35 * | vom Anmelder | US19830613349 |