EP2577474 - KOMPARTIMENTIERUNG DES SPEICHERS EINER VIRTUELLEN MASCHINE IN MULTICORE-ARCHITEKTUREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.07.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 07.06.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 10.01.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Cisco Technology, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134 / US | [2019/04] |
Frühere [2013/15] | Für alle benannten Staaten Cisco Technology, Inc. 170 Tasman Drive San Jose, CA 95134 / US | Erfinder | 01 /
MAINO, Fabio, R. 165 Forest Avenue 4A Palo Alto, California 94301 / US | 02 /
MONCLUS, Pere 2381 Radio Avenue San Jose, California 95125 / US | 03 /
MCGREW, David A. 14 Hackett Court Poolesville, Maryland 20837 / US | [2013/15] | Vertreter | Kazi, Ilya, et al Mathys & Squire The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG / GB | [N/P] |
Frühere [2019/28] | Kazi, Ilya, et al Mathys & Squire LLP The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG / GB | ||
Frühere [2013/15] | Kazi, Ilya, et al Mathys & Squire LLP 120 Holborn London EC1N 2SQ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11726539.7 | 24.05.2011 | [2019/28] | WO2011US37804 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20100789207 | 27.05.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 789207 | [2013/15] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2011149986 | Datum: | 01.12.2011 | Sprache: | EN | [2011/48] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2577474 | Datum: | 10.04.2013 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 01.12.2011 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2013/15] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2577474 | Datum: | 10.07.2019 | Sprache: | EN | [2019/28] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 01.12.2011 | Klassifikation | IPC: | G06F12/08, G06F12/12, G06F12/14 | [2019/03] | CPC: |
G06F12/1408 (EP,US);
G06F12/0811 (EP,US);
G06F12/084 (EP,US);
G06F12/0848 (US);
G06F21/123 (US)
|
Frühere IPC [2013/15] | G06F12/08, G06F12/14, G06F21/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/15] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KOMPARTIMENTIERUNG DES SPEICHERS EINER VIRTUELLEN MASCHINE IN MULTICORE-ARCHITEKTUREN | [2013/15] | Englisch: | VIRTUAL MACHINE MEMORY COMPARTMENTALIZATION IN MULTI-CORE ARCHITECTURES | [2013/15] | Französisch: | PARTITIONNEMENT DE MÉMOIRE DE MACHINE VIRTUELLE DANS DES ARCHITECTURES MULTIC URS | [2013/15] | Eintritt in die regionale Phase | 02.01.2013 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 02.01.2013 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 02.01.2013 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 02.01.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/15] | 31.07.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 09.02.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 11.08.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.12.2018 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 10.12.2018 geplant war | 10.12.2018 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 11.01.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.05.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.05.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 07.05.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP19185056.9 Anmeldung gilt als zurückgenommen : 09.08.2019 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 09.02.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 03.06.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.05.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.05.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.05.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.05.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 30.05.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 29.05.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 28.05.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 24.05.2011 | AL | 10.07.2019 | AT | 10.07.2019 | CY | 10.07.2019 | CZ | 10.07.2019 | DK | 10.07.2019 | EE | 10.07.2019 | ES | 10.07.2019 | FI | 10.07.2019 | HR | 10.07.2019 | IT | 10.07.2019 | LT | 10.07.2019 | LV | 10.07.2019 | MC | 10.07.2019 | MK | 10.07.2019 | MT | 10.07.2019 | NL | 10.07.2019 | PL | 10.07.2019 | RO | 10.07.2019 | RS | 10.07.2019 | SE | 10.07.2019 | SI | 10.07.2019 | SK | 10.07.2019 | SM | 10.07.2019 | TR | 10.07.2019 | BG | 10.10.2019 | NO | 10.10.2019 | GR | 11.10.2019 | IS | 10.11.2019 | PT | 11.11.2019 | IE | 24.05.2020 | LU | 24.05.2020 | BE | 31.05.2020 | CH | 31.05.2020 | LI | 31.05.2020 | [2022/32] |
Frühere [2022/27] | HU | 24.05.2011 | |
AL | 10.07.2019 | ||
AT | 10.07.2019 | ||
CY | 10.07.2019 | ||
CZ | 10.07.2019 | ||
DK | 10.07.2019 | ||
EE | 10.07.2019 | ||
ES | 10.07.2019 | ||
FI | 10.07.2019 | ||
HR | 10.07.2019 | ||
IT | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
LV | 10.07.2019 | ||
MC | 10.07.2019 | ||
MT | 10.07.2019 | ||
NL | 10.07.2019 | ||
PL | 10.07.2019 | ||
RO | 10.07.2019 | ||
RS | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
SI | 10.07.2019 | ||
SK | 10.07.2019 | ||
SM | 10.07.2019 | ||
TR | 10.07.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
GR | 11.10.2019 | ||
IS | 10.11.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
IE | 24.05.2020 | ||
LU | 24.05.2020 | ||
BE | 31.05.2020 | ||
CH | 31.05.2020 | ||
LI | 31.05.2020 | ||
Frühere [2021/24] | AL | 10.07.2019 | |
AT | 10.07.2019 | ||
CZ | 10.07.2019 | ||
DK | 10.07.2019 | ||
EE | 10.07.2019 | ||
ES | 10.07.2019 | ||
FI | 10.07.2019 | ||
HR | 10.07.2019 | ||
IT | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
LV | 10.07.2019 | ||
MC | 10.07.2019 | ||
NL | 10.07.2019 | ||
PL | 10.07.2019 | ||
RO | 10.07.2019 | ||
RS | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
SI | 10.07.2019 | ||
SK | 10.07.2019 | ||
SM | 10.07.2019 | ||
TR | 10.07.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
GR | 11.10.2019 | ||
IS | 10.11.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
IE | 24.05.2020 | ||
LU | 24.05.2020 | ||
BE | 31.05.2020 | ||
CH | 31.05.2020 | ||
LI | 31.05.2020 | ||
Frühere [2021/20] | AL | 10.07.2019 | |
AT | 10.07.2019 | ||
CZ | 10.07.2019 | ||
DK | 10.07.2019 | ||
EE | 10.07.2019 | ||
ES | 10.07.2019 | ||
FI | 10.07.2019 | ||
HR | 10.07.2019 | ||
IT | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
LV | 10.07.2019 | ||
MC | 10.07.2019 | ||
NL | 10.07.2019 | ||
PL | 10.07.2019 | ||
RO | 10.07.2019 | ||
RS | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
SI | 10.07.2019 | ||
SK | 10.07.2019 | ||
SM | 10.07.2019 | ||
TR | 10.07.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
GR | 11.10.2019 | ||
IS | 10.11.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
IE | 24.05.2020 | ||
LU | 24.05.2020 | ||
CH | 31.05.2020 | ||
LI | 31.05.2020 | ||
Frühere [2021/15] | AL | 10.07.2019 | |
AT | 10.07.2019 | ||
CZ | 10.07.2019 | ||
DK | 10.07.2019 | ||
EE | 10.07.2019 | ||
ES | 10.07.2019 | ||
FI | 10.07.2019 | ||
HR | 10.07.2019 | ||
IT | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
LV | 10.07.2019 | ||
MC | 10.07.2019 | ||
NL | 10.07.2019 | ||
PL | 10.07.2019 | ||
RO | 10.07.2019 | ||
RS | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
SI | 10.07.2019 | ||
SK | 10.07.2019 | ||
SM | 10.07.2019 | ||
TR | 10.07.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
GR | 11.10.2019 | ||
IS | 10.11.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
LU | 24.05.2020 | ||
CH | 31.05.2020 | ||
LI | 31.05.2020 | ||
Frühere [2021/12] | AL | 10.07.2019 | |
AT | 10.07.2019 | ||
CZ | 10.07.2019 | ||
DK | 10.07.2019 | ||
EE | 10.07.2019 | ||
ES | 10.07.2019 | ||
FI | 10.07.2019 | ||
HR | 10.07.2019 | ||
IT | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
LV | 10.07.2019 | ||
MC | 10.07.2019 | ||
NL | 10.07.2019 | ||
PL | 10.07.2019 | ||
RO | 10.07.2019 | ||
RS | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
SI | 10.07.2019 | ||
SK | 10.07.2019 | ||
SM | 10.07.2019 | ||
TR | 10.07.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
GR | 11.10.2019 | ||
IS | 10.11.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
CH | 31.05.2020 | ||
LI | 31.05.2020 | ||
Frühere [2021/08] | AL | 10.07.2019 | |
AT | 10.07.2019 | ||
CZ | 10.07.2019 | ||
DK | 10.07.2019 | ||
EE | 10.07.2019 | ||
ES | 10.07.2019 | ||
FI | 10.07.2019 | ||
HR | 10.07.2019 | ||
IT | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
LV | 10.07.2019 | ||
NL | 10.07.2019 | ||
PL | 10.07.2019 | ||
RO | 10.07.2019 | ||
RS | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
SI | 10.07.2019 | ||
SK | 10.07.2019 | ||
SM | 10.07.2019 | ||
TR | 10.07.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
GR | 11.10.2019 | ||
IS | 10.11.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
CH | 31.05.2020 | ||
LI | 31.05.2020 | ||
Frühere [2020/37] | AL | 10.07.2019 | |
AT | 10.07.2019 | ||
CZ | 10.07.2019 | ||
DK | 10.07.2019 | ||
EE | 10.07.2019 | ||
ES | 10.07.2019 | ||
FI | 10.07.2019 | ||
HR | 10.07.2019 | ||
IT | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
LV | 10.07.2019 | ||
NL | 10.07.2019 | ||
PL | 10.07.2019 | ||
RO | 10.07.2019 | ||
RS | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
SI | 10.07.2019 | ||
SK | 10.07.2019 | ||
SM | 10.07.2019 | ||
TR | 10.07.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
GR | 11.10.2019 | ||
IS | 10.11.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
Frühere [2020/36] | AL | 10.07.2019 | |
AT | 10.07.2019 | ||
CZ | 10.07.2019 | ||
DK | 10.07.2019 | ||
EE | 10.07.2019 | ||
ES | 10.07.2019 | ||
FI | 10.07.2019 | ||
HR | 10.07.2019 | ||
IT | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
LV | 10.07.2019 | ||
NL | 10.07.2019 | ||
PL | 10.07.2019 | ||
RO | 10.07.2019 | ||
RS | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
SK | 10.07.2019 | ||
SM | 10.07.2019 | ||
TR | 10.07.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
GR | 11.10.2019 | ||
IS | 10.11.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
Frühere [2020/27] | AL | 10.07.2019 | |
AT | 10.07.2019 | ||
CZ | 10.07.2019 | ||
DK | 10.07.2019 | ||
EE | 10.07.2019 | ||
ES | 10.07.2019 | ||
FI | 10.07.2019 | ||
HR | 10.07.2019 | ||
IT | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
LV | 10.07.2019 | ||
NL | 10.07.2019 | ||
PL | 10.07.2019 | ||
RO | 10.07.2019 | ||
RS | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
SK | 10.07.2019 | ||
SM | 10.07.2019 | ||
TR | 10.07.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
GR | 11.10.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/25] | AL | 10.07.2019 | |
AT | 10.07.2019 | ||
CZ | 10.07.2019 | ||
DK | 10.07.2019 | ||
EE | 10.07.2019 | ||
ES | 10.07.2019 | ||
FI | 10.07.2019 | ||
HR | 10.07.2019 | ||
IT | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
LV | 10.07.2019 | ||
NL | 10.07.2019 | ||
PL | 10.07.2019 | ||
RO | 10.07.2019 | ||
RS | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
SK | 10.07.2019 | ||
TR | 10.07.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
GR | 11.10.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/24] | AL | 10.07.2019 | |
AT | 10.07.2019 | ||
DK | 10.07.2019 | ||
EE | 10.07.2019 | ||
ES | 10.07.2019 | ||
FI | 10.07.2019 | ||
HR | 10.07.2019 | ||
IT | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
LV | 10.07.2019 | ||
NL | 10.07.2019 | ||
PL | 10.07.2019 | ||
RO | 10.07.2019 | ||
RS | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
TR | 10.07.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
GR | 11.10.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/23] | AL | 10.07.2019 | |
AT | 10.07.2019 | ||
DK | 10.07.2019 | ||
EE | 10.07.2019 | ||
ES | 10.07.2019 | ||
FI | 10.07.2019 | ||
HR | 10.07.2019 | ||
IT | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
LV | 10.07.2019 | ||
NL | 10.07.2019 | ||
PL | 10.07.2019 | ||
RO | 10.07.2019 | ||
RS | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
TR | 10.07.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
GR | 11.10.2019 | ||
IS | 10.11.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
Frühere [2020/22] | AL | 10.07.2019 | |
AT | 10.07.2019 | ||
DK | 10.07.2019 | ||
EE | 10.07.2019 | ||
ES | 10.07.2019 | ||
FI | 10.07.2019 | ||
HR | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
LV | 10.07.2019 | ||
NL | 10.07.2019 | ||
RS | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
TR | 10.07.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
GR | 11.10.2019 | ||
IS | 10.11.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 10.07.2019 | |
AT | 10.07.2019 | ||
ES | 10.07.2019 | ||
FI | 10.07.2019 | ||
HR | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
LV | 10.07.2019 | ||
NL | 10.07.2019 | ||
RS | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
TR | 10.07.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
GR | 11.10.2019 | ||
IS | 10.11.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
Frühere [2020/15] | AL | 10.07.2019 | |
AT | 10.07.2019 | ||
ES | 10.07.2019 | ||
FI | 10.07.2019 | ||
HR | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
LV | 10.07.2019 | ||
NL | 10.07.2019 | ||
RS | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
GR | 11.10.2019 | ||
IS | 10.11.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
Frühere [2020/12] | AT | 10.07.2019 | |
ES | 10.07.2019 | ||
FI | 10.07.2019 | ||
HR | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
LV | 10.07.2019 | ||
NL | 10.07.2019 | ||
RS | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
GR | 11.10.2019 | ||
IS | 10.11.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
Frühere [2020/11] | AT | 10.07.2019 | |
ES | 10.07.2019 | ||
FI | 10.07.2019 | ||
HR | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
LV | 10.07.2019 | ||
NL | 10.07.2019 | ||
RS | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
GR | 11.10.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
Frühere [2020/10] | AT | 10.07.2019 | |
FI | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
NL | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
Frühere [2020/09] | FI | 10.07.2019 | |
LT | 10.07.2019 | ||
NL | 10.07.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
Frühere [2020/08] | LT | 10.07.2019 | |
NL | 10.07.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
Frühere [2020/07] | NL | 10.07.2019 | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]WO2005006197 (INTEL CORP [US]) [Y] 3-6,11-14 * paragraph [0025] - paragraph [0042] *; | [A]US2007192632 (BOTZUM KEYS D [US], et al) [A] 1,2,7-10,15,16 * paragraph [0020] - paragraph [0030]; figure 1 *; | [XY]US2008066074 (NUTTER MARK RICHARD [US], et al) [X] 1,2,7-10,15,16 * paragraph [0008] - paragraph [0013] * * paragraph [0033] - paragraph [0047] * [Y] 3-6,11-14; | [Y] - JUN YANG ET AL, "Improving Memory Encryption Performance in Secure Processors", IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTERS, IEEE SERVICE CENTER, LOS ALAMITOS, CA, US, (20050501), vol. 54, no. 5, doi:10.1109/TC.2005.80, ISSN 0018-9340, pages 630 - 640, XP011128664 [Y] 3-6,11-14 * page 4 - page 6 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TC.2005.80 | [A] - BRIAN ROGERS ET AL, "Single-level integrity and confidentiality protection for distributed shared memory multiprocessors", HIGH PERFORMANCE COMPUTER ARCHITECTURE, 2008. HPCA 2008. IEEE 14TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON, IEEE, PISCATAWAY, NJ, USA, (20080216), ISBN 978-1-4244-2070-4, pages 161 - 172, XP031353630 [A] 3-6,11-14 * page 164, column r * | Prüfung | US2008115217 | US2005021986 |