EP2595880 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR STEUERUNG EINER STRÖMUNG UM EINEN TURM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2013/22] | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR STEUERUNG EINES FLUSSES UM EINEN TURM | ||
[2013/49] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.03.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 14.11.2018 [2018/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten The Boeing Company 100 North Riverside Plaza Chicago, IL 60606-1596 / US | [N/P] |
Frühere [2013/22] | Für alle benannten Staaten The Boeing Company 100 North Riverside Plaza Chicago, IL 60606-2016 / US | Erfinder | 01 /
ULLMAN, Alan, Z. 17426 Napa Street Northridge CA 91325 / US | [2013/22] | Vertreter | Howson, Richard Giles Bentham, et al Kilburn & Strode LLP Lacon London 84 Theobalds Road London WC1X 8NL / GB | [N/P] |
Frühere [2013/22] | Howson, Richard G.B., et al Kilburn & Strode LLP 20 Red Lion Street London WC1R 4PJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11727877.0 | 13.06.2011 | WO2011US40151 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20100842534 | 23.07.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 842534 | [2013/22] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2012012036 | Datum: | 26.01.2012 | Sprache: | EN | [2012/04] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2595880 | Datum: | 29.05.2013 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 26.01.2012 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2013/22] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2595880 | Datum: | 14.05.2014 | Sprache: | EN | [2014/20] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 26.01.2012 | Klassifikation | IPC: | B64C7/00, B64C21/04, B64C23/04, B64D7/00, F15D1/00, B64D47/08 | [2013/49] | CPC: |
B64C7/00 (EP,US);
B64C21/04 (EP,US);
B64C23/04 (EP,US);
B64D7/00 (EP,US);
F15D1/008 (EP,US);
B64C2230/16 (EP,US);
Y02T50/10 (EP,US);
Y02T50/50 (EP,US);
Y10T137/0396 (EP,US);
Y10T137/206 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2013/22] | B64C7/00, B64C21/04, B64C23/04, B64D7/00, B64D47/08 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/22] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR STEUERUNG EINER STRÖMUNG UM EINEN TURM | [2013/49] | Englisch: | METHOD AND APPARATUS FOR CONTROLLING FLOW ABOUT A TURRET | [2013/22] | Französisch: | PROCÉDÉ ET APPAREIL DE MAÎTRISE DE L'ÉCOULEMENT AUTOUR D'UNE TOURELLE | [2013/22] |
Frühere [2013/22] | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR STEUERUNG EINES FLUSSES UM EINEN TURM | Eintritt in die regionale Phase | 19.02.2013 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 19.02.2013 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 19.02.2013 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 19.02.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/22] | 05.09.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 09.12.2013 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.03.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.03.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 03.04.2014 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 09.12.2013 | Einspruch (Einsprüche) | 17.02.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/17] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.06.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 13.06.2011 | AL | 14.05.2014 | AT | 14.05.2014 | BE | 14.05.2014 | BG | 14.05.2014 | CY | 14.05.2014 | CZ | 14.05.2014 | DK | 14.05.2014 | EE | 14.05.2014 | ES | 14.05.2014 | FI | 14.05.2014 | HR | 14.05.2014 | IT | 14.05.2014 | LT | 14.05.2014 | LV | 14.05.2014 | MC | 14.05.2014 | MK | 14.05.2014 | MT | 14.05.2014 | NL | 14.05.2014 | PL | 14.05.2014 | RO | 14.05.2014 | RS | 14.05.2014 | SE | 14.05.2014 | SI | 14.05.2014 | SK | 14.05.2014 | SM | 14.05.2014 | TR | 14.05.2014 | IE | 13.06.2014 | LU | 13.06.2014 | CH | 30.06.2014 | LI | 30.06.2014 | NO | 14.08.2014 | GR | 15.08.2014 | IS | 14.09.2014 | PT | 15.09.2014 | [2018/46] |
Frühere [2018/31] | HU | 13.06.2011 | |
AT | 14.05.2014 | ||
BE | 14.05.2014 | ||
BG | 14.05.2014 | ||
CY | 14.05.2014 | ||
CZ | 14.05.2014 | ||
DK | 14.05.2014 | ||
EE | 14.05.2014 | ||
ES | 14.05.2014 | ||
FI | 14.05.2014 | ||
HR | 14.05.2014 | ||
IT | 14.05.2014 | ||
LT | 14.05.2014 | ||
LV | 14.05.2014 | ||
MC | 14.05.2014 | ||
MK | 14.05.2014 | ||
MT | 14.05.2014 | ||
NL | 14.05.2014 | ||
PL | 14.05.2014 | ||
RO | 14.05.2014 | ||
RS | 14.05.2014 | ||
SE | 14.05.2014 | ||
SI | 14.05.2014 | ||
SK | 14.05.2014 | ||
SM | 14.05.2014 | ||
TR | 14.05.2014 | ||
IE | 13.06.2014 | ||
LU | 13.06.2014 | ||
CH | 30.06.2014 | ||
LI | 30.06.2014 | ||
NO | 14.08.2014 | ||
GR | 15.08.2014 | ||
IS | 14.09.2014 | ||
PT | 15.09.2014 | ||
Frühere [2016/33] | HU | 13.06.2011 | |
AT | 14.05.2014 | ||
BE | 14.05.2014 | ||
BG | 14.05.2014 | ||
CY | 14.05.2014 | ||
CZ | 14.05.2014 | ||
DK | 14.05.2014 | ||
EE | 14.05.2014 | ||
ES | 14.05.2014 | ||
FI | 14.05.2014 | ||
HR | 14.05.2014 | ||
IT | 14.05.2014 | ||
LT | 14.05.2014 | ||
LV | 14.05.2014 | ||
MC | 14.05.2014 | ||
MT | 14.05.2014 | ||
NL | 14.05.2014 | ||
PL | 14.05.2014 | ||
RO | 14.05.2014 | ||
RS | 14.05.2014 | ||
SE | 14.05.2014 | ||
SI | 14.05.2014 | ||
SK | 14.05.2014 | ||
SM | 14.05.2014 | ||
TR | 14.05.2014 | ||
IE | 13.06.2014 | ||
LU | 13.06.2014 | ||
CH | 30.06.2014 | ||
LI | 30.06.2014 | ||
NO | 14.08.2014 | ||
GR | 15.08.2014 | ||
IS | 14.09.2014 | ||
PT | 15.09.2014 | ||
Frühere [2016/32] | HU | 13.06.2011 | |
AT | 14.05.2014 | ||
BE | 14.05.2014 | ||
BG | 14.05.2014 | ||
CY | 14.05.2014 | ||
CZ | 14.05.2014 | ||
DK | 14.05.2014 | ||
EE | 14.05.2014 | ||
ES | 14.05.2014 | ||
FI | 14.05.2014 | ||
HR | 14.05.2014 | ||
IT | 14.05.2014 | ||
LT | 14.05.2014 | ||
LV | 14.05.2014 | ||
MC | 14.05.2014 | ||
MT | 14.05.2014 | ||
NL | 14.05.2014 | ||
PL | 14.05.2014 | ||
RO | 14.05.2014 | ||
RS | 14.05.2014 | ||
SE | 14.05.2014 | ||
SI | 14.05.2014 | ||
SK | 14.05.2014 | ||
SM | 14.05.2014 | ||
IE | 13.06.2014 | ||
CH | 30.06.2014 | ||
LI | 30.06.2014 | ||
NO | 14.08.2014 | ||
GR | 15.08.2014 | ||
IS | 14.09.2014 | ||
PT | 15.09.2014 | ||
Frühere [2016/28] | AT | 14.05.2014 | |
BE | 14.05.2014 | ||
BG | 14.05.2014 | ||
CY | 14.05.2014 | ||
CZ | 14.05.2014 | ||
DK | 14.05.2014 | ||
EE | 14.05.2014 | ||
ES | 14.05.2014 | ||
FI | 14.05.2014 | ||
HR | 14.05.2014 | ||
IT | 14.05.2014 | ||
LT | 14.05.2014 | ||
LV | 14.05.2014 | ||
MC | 14.05.2014 | ||
MT | 14.05.2014 | ||
NL | 14.05.2014 | ||
PL | 14.05.2014 | ||
RO | 14.05.2014 | ||
RS | 14.05.2014 | ||
SE | 14.05.2014 | ||
SI | 14.05.2014 | ||
SK | 14.05.2014 | ||
SM | 14.05.2014 | ||
IE | 13.06.2014 | ||
CH | 30.06.2014 | ||
LI | 30.06.2014 | ||
NO | 14.08.2014 | ||
GR | 15.08.2014 | ||
IS | 14.09.2014 | ||
PT | 15.09.2014 | ||
Frühere [2016/22] | AT | 14.05.2014 | |
BE | 14.05.2014 | ||
CY | 14.05.2014 | ||
CZ | 14.05.2014 | ||
DK | 14.05.2014 | ||
EE | 14.05.2014 | ||
ES | 14.05.2014 | ||
FI | 14.05.2014 | ||
HR | 14.05.2014 | ||
IT | 14.05.2014 | ||
LT | 14.05.2014 | ||
LV | 14.05.2014 | ||
MC | 14.05.2014 | ||
MT | 14.05.2014 | ||
NL | 14.05.2014 | ||
PL | 14.05.2014 | ||
RO | 14.05.2014 | ||
RS | 14.05.2014 | ||
SE | 14.05.2014 | ||
SI | 14.05.2014 | ||
SK | 14.05.2014 | ||
SM | 14.05.2014 | ||
IE | 13.06.2014 | ||
CH | 30.06.2014 | ||
LI | 30.06.2014 | ||
NO | 14.08.2014 | ||
GR | 15.08.2014 | ||
IS | 14.09.2014 | ||
PT | 15.09.2014 | ||
Frühere [2016/21] | AT | 14.05.2014 | |
BE | 14.05.2014 | ||
CY | 14.05.2014 | ||
CZ | 14.05.2014 | ||
DK | 14.05.2014 | ||
EE | 14.05.2014 | ||
ES | 14.05.2014 | ||
FI | 14.05.2014 | ||
HR | 14.05.2014 | ||
IT | 14.05.2014 | ||
LT | 14.05.2014 | ||
LV | 14.05.2014 | ||
MC | 14.05.2014 | ||
MT | 14.05.2014 | ||
NL | 14.05.2014 | ||
PL | 14.05.2014 | ||
RO | 14.05.2014 | ||
RS | 14.05.2014 | ||
SE | 14.05.2014 | ||
SI | 14.05.2014 | ||
SK | 14.05.2014 | ||
IE | 13.06.2014 | ||
CH | 30.06.2014 | ||
LI | 30.06.2014 | ||
NO | 14.08.2014 | ||
GR | 15.08.2014 | ||
IS | 14.09.2014 | ||
PT | 15.09.2014 | ||
Frühere [2016/16] | AT | 14.05.2014 | |
BE | 14.05.2014 | ||
CY | 14.05.2014 | ||
CZ | 14.05.2014 | ||
DK | 14.05.2014 | ||
EE | 14.05.2014 | ||
ES | 14.05.2014 | ||
FI | 14.05.2014 | ||
HR | 14.05.2014 | ||
IT | 14.05.2014 | ||
LT | 14.05.2014 | ||
LV | 14.05.2014 | ||
MT | 14.05.2014 | ||
NL | 14.05.2014 | ||
PL | 14.05.2014 | ||
RO | 14.05.2014 | ||
RS | 14.05.2014 | ||
SE | 14.05.2014 | ||
SI | 14.05.2014 | ||
SK | 14.05.2014 | ||
IE | 13.06.2014 | ||
CH | 30.06.2014 | ||
LI | 30.06.2014 | ||
NO | 14.08.2014 | ||
GR | 15.08.2014 | ||
IS | 14.09.2014 | ||
PT | 15.09.2014 | ||
Frühere [2015/36] | AT | 14.05.2014 | |
BE | 14.05.2014 | ||
CY | 14.05.2014 | ||
CZ | 14.05.2014 | ||
DK | 14.05.2014 | ||
EE | 14.05.2014 | ||
ES | 14.05.2014 | ||
FI | 14.05.2014 | ||
HR | 14.05.2014 | ||
IT | 14.05.2014 | ||
LT | 14.05.2014 | ||
LV | 14.05.2014 | ||
NL | 14.05.2014 | ||
PL | 14.05.2014 | ||
RO | 14.05.2014 | ||
RS | 14.05.2014 | ||
SE | 14.05.2014 | ||
SI | 14.05.2014 | ||
SK | 14.05.2014 | ||
IE | 13.06.2014 | ||
CH | 30.06.2014 | ||
LI | 30.06.2014 | ||
NO | 14.08.2014 | ||
GR | 15.08.2014 | ||
IS | 14.09.2014 | ||
PT | 15.09.2014 | ||
Frühere [2015/22] | AT | 14.05.2014 | |
BE | 14.05.2014 | ||
CY | 14.05.2014 | ||
CZ | 14.05.2014 | ||
DK | 14.05.2014 | ||
EE | 14.05.2014 | ||
ES | 14.05.2014 | ||
FI | 14.05.2014 | ||
HR | 14.05.2014 | ||
IT | 14.05.2014 | ||
LT | 14.05.2014 | ||
LV | 14.05.2014 | ||
NL | 14.05.2014 | ||
PL | 14.05.2014 | ||
RO | 14.05.2014 | ||
RS | 14.05.2014 | ||
SE | 14.05.2014 | ||
SK | 14.05.2014 | ||
IE | 13.06.2014 | ||
CH | 30.06.2014 | ||
LI | 30.06.2014 | ||
NO | 14.08.2014 | ||
GR | 15.08.2014 | ||
IS | 14.09.2014 | ||
PT | 15.09.2014 | ||
Frühere [2015/21] | AT | 14.05.2014 | |
BE | 14.05.2014 | ||
CY | 14.05.2014 | ||
CZ | 14.05.2014 | ||
DK | 14.05.2014 | ||
EE | 14.05.2014 | ||
ES | 14.05.2014 | ||
FI | 14.05.2014 | ||
HR | 14.05.2014 | ||
LT | 14.05.2014 | ||
LV | 14.05.2014 | ||
NL | 14.05.2014 | ||
PL | 14.05.2014 | ||
RO | 14.05.2014 | ||
RS | 14.05.2014 | ||
SE | 14.05.2014 | ||
SK | 14.05.2014 | ||
IE | 13.06.2014 | ||
CH | 30.06.2014 | ||
LI | 30.06.2014 | ||
NO | 14.08.2014 | ||
GR | 15.08.2014 | ||
IS | 14.09.2014 | ||
PT | 15.09.2014 | ||
Frühere [2015/20] | AT | 14.05.2014 | |
BE | 14.05.2014 | ||
CY | 14.05.2014 | ||
CZ | 14.05.2014 | ||
DK | 14.05.2014 | ||
EE | 14.05.2014 | ||
ES | 14.05.2014 | ||
FI | 14.05.2014 | ||
HR | 14.05.2014 | ||
LT | 14.05.2014 | ||
LV | 14.05.2014 | ||
NL | 14.05.2014 | ||
PL | 14.05.2014 | ||
RO | 14.05.2014 | ||
RS | 14.05.2014 | ||
SE | 14.05.2014 | ||
SK | 14.05.2014 | ||
CH | 30.06.2014 | ||
LI | 30.06.2014 | ||
NO | 14.08.2014 | ||
GR | 15.08.2014 | ||
IS | 14.09.2014 | ||
PT | 15.09.2014 | ||
Frühere [2015/12] | AT | 14.05.2014 | |
BE | 14.05.2014 | ||
CY | 14.05.2014 | ||
CZ | 14.05.2014 | ||
DK | 14.05.2014 | ||
EE | 14.05.2014 | ||
ES | 14.05.2014 | ||
FI | 14.05.2014 | ||
HR | 14.05.2014 | ||
LT | 14.05.2014 | ||
LV | 14.05.2014 | ||
NL | 14.05.2014 | ||
PL | 14.05.2014 | ||
RO | 14.05.2014 | ||
RS | 14.05.2014 | ||
SE | 14.05.2014 | ||
SK | 14.05.2014 | ||
NO | 14.08.2014 | ||
GR | 15.08.2014 | ||
IS | 14.09.2014 | ||
PT | 15.09.2014 | ||
Frühere [2015/11] | AT | 14.05.2014 | |
BE | 14.05.2014 | ||
CY | 14.05.2014 | ||
CZ | 14.05.2014 | ||
DK | 14.05.2014 | ||
EE | 14.05.2014 | ||
ES | 14.05.2014 | ||
FI | 14.05.2014 | ||
HR | 14.05.2014 | ||
LT | 14.05.2014 | ||
LV | 14.05.2014 | ||
PL | 14.05.2014 | ||
RO | 14.05.2014 | ||
RS | 14.05.2014 | ||
SE | 14.05.2014 | ||
SK | 14.05.2014 | ||
NO | 14.08.2014 | ||
GR | 15.08.2014 | ||
IS | 14.09.2014 | ||
PT | 15.09.2014 | ||
Frühere [2015/10] | AT | 14.05.2014 | |
BE | 14.05.2014 | ||
CY | 14.05.2014 | ||
CZ | 14.05.2014 | ||
DK | 14.05.2014 | ||
EE | 14.05.2014 | ||
ES | 14.05.2014 | ||
FI | 14.05.2014 | ||
HR | 14.05.2014 | ||
LT | 14.05.2014 | ||
LV | 14.05.2014 | ||
PL | 14.05.2014 | ||
RS | 14.05.2014 | ||
SE | 14.05.2014 | ||
SK | 14.05.2014 | ||
NO | 14.08.2014 | ||
GR | 15.08.2014 | ||
IS | 14.09.2014 | ||
PT | 15.09.2014 | ||
Frühere [2015/08] | AT | 14.05.2014 | |
BE | 14.05.2014 | ||
CY | 14.05.2014 | ||
DK | 14.05.2014 | ||
ES | 14.05.2014 | ||
FI | 14.05.2014 | ||
HR | 14.05.2014 | ||
LT | 14.05.2014 | ||
LV | 14.05.2014 | ||
PL | 14.05.2014 | ||
RS | 14.05.2014 | ||
SE | 14.05.2014 | ||
NO | 14.08.2014 | ||
GR | 15.08.2014 | ||
IS | 14.09.2014 | ||
PT | 15.09.2014 | ||
Frühere [2015/02] | AT | 14.05.2014 | |
CY | 14.05.2014 | ||
ES | 14.05.2014 | ||
FI | 14.05.2014 | ||
HR | 14.05.2014 | ||
LT | 14.05.2014 | ||
LV | 14.05.2014 | ||
PL | 14.05.2014 | ||
RS | 14.05.2014 | ||
SE | 14.05.2014 | ||
NO | 14.08.2014 | ||
GR | 15.08.2014 | ||
IS | 14.09.2014 | ||
PT | 15.09.2014 | ||
Frühere [2014/52] | AT | 14.05.2014 | |
CY | 14.05.2014 | ||
ES | 14.05.2014 | ||
FI | 14.05.2014 | ||
HR | 14.05.2014 | ||
LT | 14.05.2014 | ||
LV | 14.05.2014 | ||
PL | 14.05.2014 | ||
RS | 14.05.2014 | ||
SE | 14.05.2014 | ||
NO | 14.08.2014 | ||
GR | 15.08.2014 | ||
IS | 14.09.2014 | ||
Frühere [2014/51] | AT | 14.05.2014 | |
CY | 14.05.2014 | ||
ES | 14.05.2014 | ||
FI | 14.05.2014 | ||
HR | 14.05.2014 | ||
LT | 14.05.2014 | ||
LV | 14.05.2014 | ||
PL | 14.05.2014 | ||
SE | 14.05.2014 | ||
NO | 14.08.2014 | ||
GR | 15.08.2014 | ||
IS | 14.09.2014 | ||
Frühere [2014/50] | CY | 14.05.2014 | |
ES | 14.05.2014 | ||
FI | 14.05.2014 | ||
HR | 14.05.2014 | ||
LT | 14.05.2014 | ||
LV | 14.05.2014 | ||
PL | 14.05.2014 | ||
SE | 14.05.2014 | ||
NO | 14.08.2014 | ||
GR | 15.08.2014 | ||
IS | 14.09.2014 | ||
Frühere [2014/49] | CY | 14.05.2014 | |
FI | 14.05.2014 | ||
LT | 14.05.2014 | ||
NO | 14.08.2014 | ||
IS | 14.09.2014 | ||
Frühere [2014/48] | CY | 14.05.2014 | |
LT | 14.05.2014 | ||
Frühere [2014/47] | CY | 14.05.2014 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]GB703149 (BLACKBURN & GEN AIRCRAFT LTD); | [A]US2951662 (THEODORE THEODORSEN); | [A]US5775643 (MCMASTER DANIEL [US], et al); | [A]US5806789 (BOULWARE JESSE M [US], et al); | [A]FR2783497 (FOURNIER GERARD [FR]); | [A]US6409126 (CUNNINGHAM JR ATLEE MARION [US]); | [A]US2010078863 (ULLMAN ALAN Z [US], et al); | [A]WO2010080234 (BOEING CO [US], et al) | vom Anmelder | US5775643 | FR2783497 | US6409126 | WO2010080234 |