EP2601452 - GEBLÄSEANORDNUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 18.12.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 14.11.2018 [2018/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Dyson Technology Limited Tetbury Hill Malmesbury, Wilts SN16 0RP / GB | [2013/24] | Erfinder | 01 /
WALLACE, John c/o Dyson Technology Limited Tetbury Hill Malmesbury Wiltshire SN16 0RP / GB | 02 /
CHOONG, Chang, Hin c/o Dyson Technology Limited Intellectual Property Department Tetbury Hill Malmesbury Wiltshire SN16 0RP / GB | [2013/24] | Vertreter | Booth, Andrew Steven, et al Dyson Technology Limited Intellectual Property Department Tetbury Hill Malmesbury Wiltshire SN16 0RP / GB | [2015/07] |
Frühere [2013/24] | Booth, Andrew Steven, et al Dyson Technology Limited Intellectual Property Department Tetbury Hill Malmesbury Wiltshire SN16 0RP / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11730059.0 | 01.07.2011 | WO2011GB51248 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20100013265 | 06.08.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 201013265 | [2013/24] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2012017220 | Datum: | 09.02.2012 | Sprache: | EN | [2012/06] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2601452 | Datum: | 12.06.2013 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 09.02.2012 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2013/24] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2601452 | Datum: | 11.02.2015 | Sprache: | EN | [2015/07] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 09.02.2012 | Klassifikation | IPC: | F04D15/02, F04F5/16, F24H3/04, F24H9/00, F24H9/18, F24F13/06, F24F13/20, F24F7/007 | [2014/48] | CPC: |
F24F7/007 (EP,US);
F04D25/08 (EP,GB,KR,US);
F04D15/0218 (US);
F04D29/44 (KR);
F04F5/16 (EP,US);
F24H3/0411 (EP,US);
F24H3/0417 (EP,GB,US);
F24H3/12 (KR);
F24F13/06 (EP,US);
F24F2013/205 (EP,US);
F24F2221/12 (EP,US);
F24F2221/28 (EP,US);
F24F2221/34 (EP,US);
F24H2250/04 (EP,US);
F24H9/0063 (EP,US);
|
Frühere IPC [2013/24] | F24F7/007, F04D25/08, F04D29/58 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/24] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | GEBLÄSEANORDNUNG | [2013/24] | Englisch: | A FAN ASSEMBLY | [2013/24] | Französisch: | ENSEMBLE VENTILATEUR | [2013/24] | Eintritt in die regionale Phase | 03.01.2013 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 03.01.2013 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 03.01.2013 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 03.01.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 03.01.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/24] | 17.11.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.12.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 24.12.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 24.12.2014 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 17.11.2014 | Einspruch (Einsprüche) | 12.11.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2016/03] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.04.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 01.07.2011 | AL | 11.02.2015 | AT | 11.02.2015 | BG | 11.02.2015 | CY | 11.02.2015 | CZ | 11.02.2015 | EE | 11.02.2015 | FI | 11.02.2015 | HR | 11.02.2015 | LT | 11.02.2015 | LV | 11.02.2015 | MC | 11.02.2015 | MK | 11.02.2015 | MT | 11.02.2015 | PL | 11.02.2015 | PT | 11.02.2015 | RO | 11.02.2015 | RS | 11.02.2015 | SE | 11.02.2015 | SI | 11.02.2015 | SK | 11.02.2015 | SM | 11.02.2015 | NO | 11.05.2015 | GR | 12.05.2015 | IS | 11.06.2015 | IE | 01.07.2015 | LU | 01.07.2015 | [2018/46] |
Frühere [2018/31] | HU | 01.07.2011 | |
AT | 11.02.2015 | ||
BG | 11.02.2015 | ||
CY | 11.02.2015 | ||
CZ | 11.02.2015 | ||
EE | 11.02.2015 | ||
FI | 11.02.2015 | ||
HR | 11.02.2015 | ||
LT | 11.02.2015 | ||
LV | 11.02.2015 | ||
MC | 11.02.2015 | ||
MK | 11.02.2015 | ||
MT | 11.02.2015 | ||
PL | 11.02.2015 | ||
PT | 11.02.2015 | ||
RO | 11.02.2015 | ||
RS | 11.02.2015 | ||
SE | 11.02.2015 | ||
SI | 11.02.2015 | ||
SK | 11.02.2015 | ||
SM | 11.02.2015 | ||
NO | 11.05.2015 | ||
GR | 12.05.2015 | ||
IS | 11.06.2015 | ||
IE | 01.07.2015 | ||
LU | 01.07.2015 | ||
Frühere [2017/39] | HU | 01.07.2011 | |
AT | 11.02.2015 | ||
BG | 11.02.2015 | ||
CY | 11.02.2015 | ||
CZ | 11.02.2015 | ||
EE | 11.02.2015 | ||
FI | 11.02.2015 | ||
HR | 11.02.2015 | ||
LT | 11.02.2015 | ||
LV | 11.02.2015 | ||
MC | 11.02.2015 | ||
MT | 11.02.2015 | ||
PL | 11.02.2015 | ||
RO | 11.02.2015 | ||
RS | 11.02.2015 | ||
SE | 11.02.2015 | ||
SI | 11.02.2015 | ||
SK | 11.02.2015 | ||
SM | 11.02.2015 | ||
NO | 11.05.2015 | ||
GR | 12.05.2015 | ||
IS | 11.06.2015 | ||
IE | 01.07.2015 | ||
LU | 01.07.2015 | ||
Frühere [2017/22] | AT | 11.02.2015 | |
CZ | 11.02.2015 | ||
EE | 11.02.2015 | ||
FI | 11.02.2015 | ||
HR | 11.02.2015 | ||
LT | 11.02.2015 | ||
LV | 11.02.2015 | ||
MC | 11.02.2015 | ||
MT | 11.02.2015 | ||
PL | 11.02.2015 | ||
RO | 11.02.2015 | ||
RS | 11.02.2015 | ||
SE | 11.02.2015 | ||
SI | 11.02.2015 | ||
SK | 11.02.2015 | ||
NO | 11.05.2015 | ||
GR | 12.05.2015 | ||
IS | 11.06.2015 | ||
IE | 01.07.2015 | ||
LU | 01.07.2015 | ||
Frühere [2016/33] | AT | 11.02.2015 | |
CZ | 11.02.2015 | ||
EE | 11.02.2015 | ||
FI | 11.02.2015 | ||
HR | 11.02.2015 | ||
LT | 11.02.2015 | ||
LV | 11.02.2015 | ||
MC | 11.02.2015 | ||
PL | 11.02.2015 | ||
RO | 11.02.2015 | ||
RS | 11.02.2015 | ||
SE | 11.02.2015 | ||
SI | 11.02.2015 | ||
SK | 11.02.2015 | ||
NO | 11.05.2015 | ||
GR | 12.05.2015 | ||
IS | 11.06.2015 | ||
IE | 01.07.2015 | ||
LU | 01.07.2015 | ||
Frühere [2016/15] | AT | 11.02.2015 | |
CZ | 11.02.2015 | ||
EE | 11.02.2015 | ||
FI | 11.02.2015 | ||
HR | 11.02.2015 | ||
LT | 11.02.2015 | ||
LV | 11.02.2015 | ||
MC | 11.02.2015 | ||
PL | 11.02.2015 | ||
RO | 11.02.2015 | ||
RS | 11.02.2015 | ||
SE | 11.02.2015 | ||
SI | 11.02.2015 | ||
SK | 11.02.2015 | ||
NO | 11.05.2015 | ||
GR | 12.05.2015 | ||
IS | 11.06.2015 | ||
LU | 01.07.2015 | ||
Frühere [2016/13] | AT | 11.02.2015 | |
CZ | 11.02.2015 | ||
EE | 11.02.2015 | ||
FI | 11.02.2015 | ||
HR | 11.02.2015 | ||
LT | 11.02.2015 | ||
LV | 11.02.2015 | ||
MC | 11.02.2015 | ||
PL | 11.02.2015 | ||
RO | 11.02.2015 | ||
RS | 11.02.2015 | ||
SE | 11.02.2015 | ||
SI | 11.02.2015 | ||
SK | 11.02.2015 | ||
NO | 11.05.2015 | ||
GR | 12.05.2015 | ||
IS | 11.06.2015 | ||
Frühere [2016/12] | AT | 11.02.2015 | |
CZ | 11.02.2015 | ||
EE | 11.02.2015 | ||
FI | 11.02.2015 | ||
HR | 11.02.2015 | ||
LT | 11.02.2015 | ||
LV | 11.02.2015 | ||
PL | 11.02.2015 | ||
RO | 11.02.2015 | ||
RS | 11.02.2015 | ||
SE | 11.02.2015 | ||
SI | 11.02.2015 | ||
SK | 11.02.2015 | ||
NO | 11.05.2015 | ||
GR | 12.05.2015 | ||
IS | 11.06.2015 | ||
Frühere [2015/50] | AT | 11.02.2015 | |
CZ | 11.02.2015 | ||
EE | 11.02.2015 | ||
FI | 11.02.2015 | ||
HR | 11.02.2015 | ||
LT | 11.02.2015 | ||
LV | 11.02.2015 | ||
PL | 11.02.2015 | ||
RO | 11.02.2015 | ||
RS | 11.02.2015 | ||
SE | 11.02.2015 | ||
SK | 11.02.2015 | ||
NO | 11.05.2015 | ||
GR | 12.05.2015 | ||
IS | 11.06.2015 | ||
Frühere [2015/49] | AT | 11.02.2015 | |
CZ | 11.02.2015 | ||
EE | 11.02.2015 | ||
FI | 11.02.2015 | ||
HR | 11.02.2015 | ||
LT | 11.02.2015 | ||
LV | 11.02.2015 | ||
RO | 11.02.2015 | ||
RS | 11.02.2015 | ||
SE | 11.02.2015 | ||
SK | 11.02.2015 | ||
NO | 11.05.2015 | ||
GR | 12.05.2015 | ||
IS | 11.06.2015 | ||
Frühere [2015/39] | AT | 11.02.2015 | |
FI | 11.02.2015 | ||
HR | 11.02.2015 | ||
LT | 11.02.2015 | ||
LV | 11.02.2015 | ||
RS | 11.02.2015 | ||
SE | 11.02.2015 | ||
NO | 11.05.2015 | ||
GR | 12.05.2015 | ||
IS | 11.06.2015 | ||
Frühere [2015/38] | AT | 11.02.2015 | |
FI | 11.02.2015 | ||
HR | 11.02.2015 | ||
LT | 11.02.2015 | ||
SE | 11.02.2015 | ||
NO | 11.05.2015 | ||
GR | 12.05.2015 | ||
IS | 11.06.2015 | ||
Frühere [2015/37] | FI | 11.02.2015 | |
HR | 11.02.2015 | ||
LT | 11.02.2015 | ||
SE | 11.02.2015 | ||
NO | 11.05.2015 | ||
GR | 12.05.2015 | ||
Frühere [2015/36] | FI | 11.02.2015 | |
HR | 11.02.2015 | ||
LT | 11.02.2015 | ||
SE | 11.02.2015 | ||
NO | 11.05.2015 | ||
Frühere [2015/35] | LT | 11.02.2015 | |
NO | 11.05.2015 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US2488467 (DE LISIO SALVATORE); | [A]DE1291090 (SCHMIDT GEB HALM ANNELIESE); | [A]JPS56167897 (TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO); | [A]GB2452490 (DYSON TECHNOLOGY LTD [GB]); | [A]GB2464736 (DYSON TECHNOLOGY LTD [GB]) | vom Anmelder | WO2010GB50272 |