EP2585796 - VERFAHREN ZUR ERKENNUNG EINES DEFEKTS BEI EINER VORRICHTUNG ZUR ENTEISUNG EINER SONDE ZUR MESSUNG EINES PHYSIKALISCHEN PARAMETERS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.01.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 03.02.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 27.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Snecma 2 Bld du Général Martial Valin 75015 Paris / FR | [2013/18] | Erfinder | 01 /
BIRAUD, Benoît c/o Snecma PI (AJI) Rond-Point René Ravaud - Réau F-77550 Moissy Cramayel Cedex / FR | 02 /
GODEL, Franck c/o Snecma PI (AJI) Rond-Point René Ravaud - Réau F-77550 Moissy Cramayel Cedex / FR | [2013/18] | Vertreter | Robert, Mathias, et al Ernest Gutmann - Yves Plasseraud S.A.S. 66, rue de la Chaussée d'Antin 75009 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [2013/18] | Robert, Mathias, et al Ernest Gutmann - Yves Plasseraud S.A.S. 3, rue Auber 75009 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11736425.7 | 22.06.2011 | [2017/10] | WO2011FR51433 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20100055121 | 25.06.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 1055121 | [2013/18] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2011161377 | Datum: | 29.12.2011 | Sprache: | FR | [2011/52] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2585796 | Datum: | 01.05.2013 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 29.12.2011 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2013/18] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2585796 | Datum: | 08.03.2017 | Sprache: | FR | [2017/10] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 22.03.2012 | Klassifikation | IPC: | G01D3/08, B64D15/20, G01K15/00, G01R31/28, F01D17/08 | [2016/36] | CPC: |
B64D15/20 (EP,US);
G01R31/2829 (US);
F01D17/08 (EP,US);
G01D3/08 (EP,US);
G01K15/00 (EP,US);
G01K15/007 (EP,US);
|
Frühere IPC [2013/18] | G01D3/08, B64D15/20, G01K15/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/18] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR ERKENNUNG EINES DEFEKTS BEI EINER VORRICHTUNG ZUR ENTEISUNG EINER SONDE ZUR MESSUNG EINES PHYSIKALISCHEN PARAMETERS | [2013/18] | Englisch: | METHOD OF DETECTING A FAULT WITH THE MEANS FOR DE-ICING A PROBE FOR MEASURING A PHYSICAL PARAMETER | [2013/18] | Französisch: | PROCÉDÉ DE DÉTECTION D'UNE PANNE DES MOYENS DE DÉGIVRAGE D'UNE SONDE DE MESURE D'UN PARAMÈTRE PHYSIQUE | [2013/18] | Eintritt in die regionale Phase | 28.11.2012 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 28.11.2012 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 28.11.2012 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.11.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2013/18] | 09.06.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 14.10.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.09.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.01.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.01.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 25.01.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 09.06.2015 | Einspruch (Einsprüche) | 11.12.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/07] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.06.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.06.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.06.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 22.06.2011 | AL | 08.03.2017 | AT | 08.03.2017 | CY | 08.03.2017 | CZ | 08.03.2017 | DK | 08.03.2017 | EE | 08.03.2017 | ES | 08.03.2017 | FI | 08.03.2017 | HR | 08.03.2017 | LT | 08.03.2017 | LV | 08.03.2017 | MC | 08.03.2017 | MK | 08.03.2017 | MT | 08.03.2017 | NL | 08.03.2017 | PL | 08.03.2017 | RO | 08.03.2017 | RS | 08.03.2017 | SI | 08.03.2017 | SK | 08.03.2017 | SM | 08.03.2017 | TR | 08.03.2017 | BG | 08.06.2017 | NO | 08.06.2017 | GR | 09.06.2017 | IE | 22.06.2017 | LU | 22.06.2017 | BE | 30.06.2017 | CH | 30.06.2017 | LI | 30.06.2017 | IS | 08.07.2017 | PT | 10.07.2017 | [2020/33] |
Frühere [2020/15] | HU | 22.06.2011 | |
AT | 08.03.2017 | ||
CY | 08.03.2017 | ||
CZ | 08.03.2017 | ||
DK | 08.03.2017 | ||
EE | 08.03.2017 | ||
ES | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
MC | 08.03.2017 | ||
MK | 08.03.2017 | ||
MT | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
PL | 08.03.2017 | ||
RO | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SI | 08.03.2017 | ||
SK | 08.03.2017 | ||
SM | 08.03.2017 | ||
TR | 08.03.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
IE | 22.06.2017 | ||
LU | 22.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
IS | 08.07.2017 | ||
PT | 10.07.2017 | ||
Frühere [2019/51] | HU | 22.06.2011 | |
AT | 08.03.2017 | ||
CY | 08.03.2017 | ||
CZ | 08.03.2017 | ||
DK | 08.03.2017 | ||
EE | 08.03.2017 | ||
ES | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
MC | 08.03.2017 | ||
MK | 08.03.2017 | ||
MT | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
PL | 08.03.2017 | ||
RO | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SI | 08.03.2017 | ||
SK | 08.03.2017 | ||
SM | 08.03.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
IE | 22.06.2017 | ||
LU | 22.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
IS | 08.07.2017 | ||
PT | 10.07.2017 | ||
Frühere [2019/46] | HU | 22.06.2011 | |
AT | 08.03.2017 | ||
CY | 08.03.2017 | ||
CZ | 08.03.2017 | ||
DK | 08.03.2017 | ||
EE | 08.03.2017 | ||
ES | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
MC | 08.03.2017 | ||
MT | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
PL | 08.03.2017 | ||
RO | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SI | 08.03.2017 | ||
SK | 08.03.2017 | ||
SM | 08.03.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
IE | 22.06.2017 | ||
LU | 22.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
IS | 08.07.2017 | ||
PT | 10.07.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 22.06.2011 | |
AT | 08.03.2017 | ||
CZ | 08.03.2017 | ||
DK | 08.03.2017 | ||
EE | 08.03.2017 | ||
ES | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
MC | 08.03.2017 | ||
MT | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
PL | 08.03.2017 | ||
RO | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SI | 08.03.2017 | ||
SK | 08.03.2017 | ||
SM | 08.03.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
IE | 22.06.2017 | ||
LU | 22.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
IS | 08.07.2017 | ||
PT | 10.07.2017 | ||
Frühere [2018/43] | AT | 08.03.2017 | |
CZ | 08.03.2017 | ||
DK | 08.03.2017 | ||
EE | 08.03.2017 | ||
ES | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
MC | 08.03.2017 | ||
MT | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
PL | 08.03.2017 | ||
RO | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SI | 08.03.2017 | ||
SK | 08.03.2017 | ||
SM | 08.03.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
IE | 22.06.2017 | ||
LU | 22.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
IS | 08.07.2017 | ||
PT | 10.07.2017 | ||
Frühere [2018/39] | AT | 08.03.2017 | |
CZ | 08.03.2017 | ||
DK | 08.03.2017 | ||
EE | 08.03.2017 | ||
ES | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
MC | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
PL | 08.03.2017 | ||
RO | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SI | 08.03.2017 | ||
SK | 08.03.2017 | ||
SM | 08.03.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
IE | 22.06.2017 | ||
LU | 22.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
IS | 08.07.2017 | ||
PT | 10.07.2017 | ||
Frühere [2018/23] | AT | 08.03.2017 | |
CZ | 08.03.2017 | ||
DK | 08.03.2017 | ||
EE | 08.03.2017 | ||
ES | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
MC | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
PL | 08.03.2017 | ||
RO | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SI | 08.03.2017 | ||
SK | 08.03.2017 | ||
SM | 08.03.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
IE | 22.06.2017 | ||
LU | 22.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
IS | 08.07.2017 | ||
PT | 10.07.2017 | ||
Frühere [2018/21] | AT | 08.03.2017 | |
CZ | 08.03.2017 | ||
DK | 08.03.2017 | ||
EE | 08.03.2017 | ||
ES | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
MC | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
PL | 08.03.2017 | ||
RO | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SI | 08.03.2017 | ||
SK | 08.03.2017 | ||
SM | 08.03.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
LU | 22.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
IS | 08.07.2017 | ||
PT | 10.07.2017 | ||
Frühere [2018/14] | AT | 08.03.2017 | |
CZ | 08.03.2017 | ||
DK | 08.03.2017 | ||
EE | 08.03.2017 | ||
ES | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
MC | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
PL | 08.03.2017 | ||
RO | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SI | 08.03.2017 | ||
SK | 08.03.2017 | ||
SM | 08.03.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
IS | 08.07.2017 | ||
PT | 10.07.2017 | ||
Frühere [2018/11] | AT | 08.03.2017 | |
CZ | 08.03.2017 | ||
DK | 08.03.2017 | ||
EE | 08.03.2017 | ||
ES | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
MC | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
PL | 08.03.2017 | ||
RO | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SK | 08.03.2017 | ||
SM | 08.03.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
IS | 08.07.2017 | ||
PT | 10.07.2017 | ||
Frühere [2018/09] | AT | 08.03.2017 | |
CZ | 08.03.2017 | ||
DK | 08.03.2017 | ||
EE | 08.03.2017 | ||
ES | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
PL | 08.03.2017 | ||
RO | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SK | 08.03.2017 | ||
SM | 08.03.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
IS | 08.07.2017 | ||
PT | 10.07.2017 | ||
Frühere [2017/51] | AT | 08.03.2017 | |
CZ | 08.03.2017 | ||
EE | 08.03.2017 | ||
ES | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
PL | 08.03.2017 | ||
RO | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SK | 08.03.2017 | ||
SM | 08.03.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
IS | 08.07.2017 | ||
PT | 10.07.2017 | ||
Frühere [2017/50] | AT | 08.03.2017 | |
CZ | 08.03.2017 | ||
EE | 08.03.2017 | ||
ES | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
PL | 08.03.2017 | ||
RO | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SK | 08.03.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
IS | 08.07.2017 | ||
Frühere [2017/49] | AT | 08.03.2017 | |
CZ | 08.03.2017 | ||
EE | 08.03.2017 | ||
ES | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
RO | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SK | 08.03.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
IS | 08.07.2017 | ||
Frühere [2017/48] | CZ | 08.03.2017 | |
ES | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
Frühere [2017/41] | ES | 08.03.2017 | |
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]GB756529 (CA NAT RESEARCH COUNCIL) [A] 1-4 * claim - *; | [A]GB840509 (FAIREY CO LTD) [A] 1-4* claim - *; | [A]US5523959 (SEEGMILLER H LEE B [US]) [A] 1-4 * figure 1 * * claim - * * abstract * | Prüfung | FR2785389 |