EP2612447 - SICHERUNG EINER TELEKOMMUNIKATIONSVORRICHTUNG MIT EINEM NAHFELDKOMMUNIKATIONSMODUL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2013/28] | BEFESTIGUNG EINER TELEKOMMUNIKATIONSVORRICHTUNG MIT EINEM NAHFELDKOMMUNIKATIONSMODUL | ||
[2016/19] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.05.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 14.11.2018 [2018/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Proton World International N.V. Lambroekstraat 5B 1831 Diegem / BE | [2016/08] |
Frühere [2013/28] | Für alle benannten Staaten Proton World International N.V. Excelsiorlaan 44-46 1930 Zawentem / BE | Erfinder | 01 /
INGELS, Didier 16 Rue de Perwez B-1367 Grand-Rosiere / BE | [2013/28] | Vertreter | Thibon, Laurent Cabinet Beaumont 4, Place Robert Schuman B.P. 1529 38025 Grenoble Cedex 1 / FR | [N/P] |
Frühere [2013/28] | Thibon, Laurent Cabinet Beaumont 1, rue Champollion 38000 Grenoble / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11748662.1 | 25.08.2011 | [2016/27] | WO2011EP64643 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20100056913 | 31.08.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 1056913 | [2013/28] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2012028532 | Datum: | 08.03.2012 | Sprache: | FR | [2012/10] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2612447 | Datum: | 10.07.2013 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 08.03.2012 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2013/28] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2612447 | Datum: | 06.07.2016 | Sprache: | FR | [2016/27] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 08.03.2012 | Klassifikation | IPC: | H04B5/00, H04M1/23 | [2016/18] | CPC: |
H04B5/72 (EP,US);
H04B5/79 (EP,US);
H04M1/23 (EP,US);
H04M2250/04 (EP,US)
|
Frühere IPC [2013/28] | H04B5/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/28] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SICHERUNG EINER TELEKOMMUNIKATIONSVORRICHTUNG MIT EINEM NAHFELDKOMMUNIKATIONSMODUL | [2016/19] | Englisch: | SECURING OF A TELECOMMUNICATION DEVICE INCLUDING A NEAR-FIELD COMMUNICATION MODULE | [2013/28] | Französisch: | SÉCURISATION D'UN DISPOSITIF DE TÉLÉCOMMUNICATION ÉQUIPÉ D'UN MODULE DE COMMUNICATION EN CHAMP PROCHE | [2016/20] |
Frühere [2013/28] | BEFESTIGUNG EINER TELEKOMMUNIKATIONSVORRICHTUNG MIT EINEM NAHFELDKOMMUNIKATIONSMODUL | ||
Frühere [2013/28] | SECURISATION D'UN DISPOSITIF DE TELECOMMUNICATION EQUIPE D'UN MODULE DE COMMUNICATION EN CHAMP PROCHE | Eintritt in die regionale Phase | 25.02.2013 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.02.2013 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.02.2013 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 25.02.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/28] | 11.09.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 20.04.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.05.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.05.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 26.05.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 20.04.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 07.04.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/24] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.08.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.08.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.08.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 25.08.2011 | AL | 06.07.2016 | AT | 06.07.2016 | CY | 06.07.2016 | CZ | 06.07.2016 | DK | 06.07.2016 | EE | 06.07.2016 | ES | 06.07.2016 | FI | 06.07.2016 | HR | 06.07.2016 | IT | 06.07.2016 | LT | 06.07.2016 | LV | 06.07.2016 | MC | 06.07.2016 | MK | 06.07.2016 | MT | 06.07.2016 | NL | 06.07.2016 | PL | 06.07.2016 | RO | 06.07.2016 | RS | 06.07.2016 | SE | 06.07.2016 | SI | 06.07.2016 | SK | 06.07.2016 | SM | 06.07.2016 | TR | 06.07.2016 | IE | 25.08.2016 | LU | 25.08.2016 | BE | 31.08.2016 | CH | 31.08.2016 | LI | 31.08.2016 | BG | 06.10.2016 | GB | 06.10.2016 | NO | 06.10.2016 | GR | 07.10.2016 | IS | 06.11.2016 | PT | 07.11.2016 | [2018/46] |
Frühere [2018/31] | HU | 25.08.2011 | |
AT | 06.07.2016 | ||
CY | 06.07.2016 | ||
CZ | 06.07.2016 | ||
DK | 06.07.2016 | ||
EE | 06.07.2016 | ||
ES | 06.07.2016 | ||
FI | 06.07.2016 | ||
HR | 06.07.2016 | ||
IT | 06.07.2016 | ||
LT | 06.07.2016 | ||
LV | 06.07.2016 | ||
MC | 06.07.2016 | ||
MK | 06.07.2016 | ||
MT | 06.07.2016 | ||
NL | 06.07.2016 | ||
PL | 06.07.2016 | ||
RO | 06.07.2016 | ||
RS | 06.07.2016 | ||
SE | 06.07.2016 | ||
SI | 06.07.2016 | ||
SK | 06.07.2016 | ||
SM | 06.07.2016 | ||
TR | 06.07.2016 | ||
IE | 25.08.2016 | ||
LU | 25.08.2016 | ||
BE | 31.08.2016 | ||
CH | 31.08.2016 | ||
LI | 31.08.2016 | ||
BG | 06.10.2016 | ||
GB | 06.10.2016 | ||
NO | 06.10.2016 | ||
GR | 07.10.2016 | ||
IS | 06.11.2016 | ||
PT | 07.11.2016 | ||
Frühere [2018/29] | HU | 25.08.2011 | |
AT | 06.07.2016 | ||
CY | 06.07.2016 | ||
CZ | 06.07.2016 | ||
DK | 06.07.2016 | ||
EE | 06.07.2016 | ||
ES | 06.07.2016 | ||
FI | 06.07.2016 | ||
HR | 06.07.2016 | ||
IT | 06.07.2016 | ||
LT | 06.07.2016 | ||
LV | 06.07.2016 | ||
MC | 06.07.2016 | ||
MK | 06.07.2016 | ||
NL | 06.07.2016 | ||
PL | 06.07.2016 | ||
RO | 06.07.2016 | ||
RS | 06.07.2016 | ||
SE | 06.07.2016 | ||
SI | 06.07.2016 | ||
SK | 06.07.2016 | ||
SM | 06.07.2016 | ||
TR | 06.07.2016 | ||
IE | 25.08.2016 | ||
LU | 25.08.2016 | ||
BE | 31.08.2016 | ||
CH | 31.08.2016 | ||
LI | 31.08.2016 | ||
BG | 06.10.2016 | ||
GB | 06.10.2016 | ||
NO | 06.10.2016 | ||
GR | 07.10.2016 | ||
IS | 06.11.2016 | ||
PT | 07.11.2016 | ||
Frühere [2018/28] | HU | 25.08.2011 | |
AT | 06.07.2016 | ||
CY | 06.07.2016 | ||
CZ | 06.07.2016 | ||
DK | 06.07.2016 | ||
EE | 06.07.2016 | ||
ES | 06.07.2016 | ||
FI | 06.07.2016 | ||
HR | 06.07.2016 | ||
IT | 06.07.2016 | ||
LT | 06.07.2016 | ||
LV | 06.07.2016 | ||
MC | 06.07.2016 | ||
MK | 06.07.2016 | ||
NL | 06.07.2016 | ||
PL | 06.07.2016 | ||
RO | 06.07.2016 | ||
RS | 06.07.2016 | ||
SE | 06.07.2016 | ||
SI | 06.07.2016 | ||
SK | 06.07.2016 | ||
SM | 06.07.2016 | ||
IE | 25.08.2016 | ||
LU | 25.08.2016 | ||
BE | 31.08.2016 | ||
CH | 31.08.2016 | ||
LI | 31.08.2016 | ||
BG | 06.10.2016 | ||
GB | 06.10.2016 | ||
NO | 06.10.2016 | ||
GR | 07.10.2016 | ||
IS | 06.11.2016 | ||
PT | 07.11.2016 | ||
Frühere [2017/37] | AT | 06.07.2016 | |
CZ | 06.07.2016 | ||
DK | 06.07.2016 | ||
EE | 06.07.2016 | ||
ES | 06.07.2016 | ||
FI | 06.07.2016 | ||
HR | 06.07.2016 | ||
IT | 06.07.2016 | ||
LT | 06.07.2016 | ||
LV | 06.07.2016 | ||
MC | 06.07.2016 | ||
NL | 06.07.2016 | ||
PL | 06.07.2016 | ||
RO | 06.07.2016 | ||
RS | 06.07.2016 | ||
SE | 06.07.2016 | ||
SI | 06.07.2016 | ||
SK | 06.07.2016 | ||
SM | 06.07.2016 | ||
IE | 25.08.2016 | ||
LU | 25.08.2016 | ||
BE | 31.08.2016 | ||
CH | 31.08.2016 | ||
LI | 31.08.2016 | ||
BG | 06.10.2016 | ||
GB | 06.10.2016 | ||
NO | 06.10.2016 | ||
GR | 07.10.2016 | ||
IS | 06.11.2016 | ||
PT | 07.11.2016 | ||
Frühere [2017/34] | AT | 06.07.2016 | |
CZ | 06.07.2016 | ||
DK | 06.07.2016 | ||
EE | 06.07.2016 | ||
ES | 06.07.2016 | ||
FI | 06.07.2016 | ||
HR | 06.07.2016 | ||
IT | 06.07.2016 | ||
LT | 06.07.2016 | ||
LV | 06.07.2016 | ||
MC | 06.07.2016 | ||
NL | 06.07.2016 | ||
PL | 06.07.2016 | ||
RO | 06.07.2016 | ||
RS | 06.07.2016 | ||
SE | 06.07.2016 | ||
SK | 06.07.2016 | ||
SM | 06.07.2016 | ||
IE | 25.08.2016 | ||
BE | 31.08.2016 | ||
CH | 31.08.2016 | ||
LI | 31.08.2016 | ||
BG | 06.10.2016 | ||
GB | 06.10.2016 | ||
NO | 06.10.2016 | ||
GR | 07.10.2016 | ||
IS | 06.11.2016 | ||
PT | 07.11.2016 | ||
Frühere [2017/32] | AT | 06.07.2016 | |
CZ | 06.07.2016 | ||
DK | 06.07.2016 | ||
EE | 06.07.2016 | ||
ES | 06.07.2016 | ||
FI | 06.07.2016 | ||
HR | 06.07.2016 | ||
IT | 06.07.2016 | ||
LT | 06.07.2016 | ||
LV | 06.07.2016 | ||
MC | 06.07.2016 | ||
NL | 06.07.2016 | ||
PL | 06.07.2016 | ||
RO | 06.07.2016 | ||
RS | 06.07.2016 | ||
SE | 06.07.2016 | ||
SK | 06.07.2016 | ||
SM | 06.07.2016 | ||
IE | 25.08.2016 | ||
BE | 31.08.2016 | ||
CH | 31.08.2016 | ||
LI | 31.08.2016 | ||
BG | 06.10.2016 | ||
NO | 06.10.2016 | ||
GR | 07.10.2016 | ||
IS | 06.11.2016 | ||
PT | 07.11.2016 | ||
Frühere [2017/25] | AT | 06.07.2016 | |
CZ | 06.07.2016 | ||
DK | 06.07.2016 | ||
EE | 06.07.2016 | ||
ES | 06.07.2016 | ||
FI | 06.07.2016 | ||
HR | 06.07.2016 | ||
IT | 06.07.2016 | ||
LT | 06.07.2016 | ||
LV | 06.07.2016 | ||
MC | 06.07.2016 | ||
NL | 06.07.2016 | ||
PL | 06.07.2016 | ||
RO | 06.07.2016 | ||
RS | 06.07.2016 | ||
SE | 06.07.2016 | ||
SK | 06.07.2016 | ||
SM | 06.07.2016 | ||
BE | 31.08.2016 | ||
CH | 31.08.2016 | ||
LI | 31.08.2016 | ||
BG | 06.10.2016 | ||
NO | 06.10.2016 | ||
GR | 07.10.2016 | ||
IS | 06.11.2016 | ||
PT | 07.11.2016 | ||
Frühere [2017/21] | AT | 06.07.2016 | |
ES | 06.07.2016 | ||
FI | 06.07.2016 | ||
HR | 06.07.2016 | ||
IT | 06.07.2016 | ||
LT | 06.07.2016 | ||
LV | 06.07.2016 | ||
MC | 06.07.2016 | ||
NL | 06.07.2016 | ||
PL | 06.07.2016 | ||
RS | 06.07.2016 | ||
SE | 06.07.2016 | ||
BE | 31.08.2016 | ||
CH | 31.08.2016 | ||
LI | 31.08.2016 | ||
NO | 06.10.2016 | ||
GR | 07.10.2016 | ||
IS | 06.11.2016 | ||
PT | 07.11.2016 | ||
Frühere [2017/19] | AT | 06.07.2016 | |
ES | 06.07.2016 | ||
FI | 06.07.2016 | ||
HR | 06.07.2016 | ||
IT | 06.07.2016 | ||
LT | 06.07.2016 | ||
LV | 06.07.2016 | ||
NL | 06.07.2016 | ||
PL | 06.07.2016 | ||
RS | 06.07.2016 | ||
SE | 06.07.2016 | ||
BE | 31.08.2016 | ||
CH | 31.08.2016 | ||
LI | 31.08.2016 | ||
NO | 06.10.2016 | ||
GR | 07.10.2016 | ||
IS | 06.11.2016 | ||
PT | 07.11.2016 | ||
Frühere [2017/13] | AT | 06.07.2016 | |
ES | 06.07.2016 | ||
FI | 06.07.2016 | ||
HR | 06.07.2016 | ||
IT | 06.07.2016 | ||
LT | 06.07.2016 | ||
LV | 06.07.2016 | ||
NL | 06.07.2016 | ||
PL | 06.07.2016 | ||
RS | 06.07.2016 | ||
SE | 06.07.2016 | ||
BE | 31.08.2016 | ||
NO | 06.10.2016 | ||
GR | 07.10.2016 | ||
IS | 06.11.2016 | ||
PT | 07.11.2016 | ||
Frühere [2017/11] | AT | 06.07.2016 | |
ES | 06.07.2016 | ||
FI | 06.07.2016 | ||
HR | 06.07.2016 | ||
IT | 06.07.2016 | ||
LT | 06.07.2016 | ||
NL | 06.07.2016 | ||
PL | 06.07.2016 | ||
RS | 06.07.2016 | ||
SE | 06.07.2016 | ||
BE | 31.08.2016 | ||
NO | 06.10.2016 | ||
GR | 07.10.2016 | ||
IS | 06.11.2016 | ||
PT | 07.11.2016 | ||
Frühere [2017/10] | FI | 06.07.2016 | |
HR | 06.07.2016 | ||
IT | 06.07.2016 | ||
LT | 06.07.2016 | ||
NL | 06.07.2016 | ||
PL | 06.07.2016 | ||
RS | 06.07.2016 | ||
SE | 06.07.2016 | ||
BE | 31.08.2016 | ||
NO | 06.10.2016 | ||
IS | 06.11.2016 | ||
Frühere [2017/09] | FI | 06.07.2016 | |
IT | 06.07.2016 | ||
LT | 06.07.2016 | ||
NL | 06.07.2016 | ||
BE | 31.08.2016 | ||
NO | 06.10.2016 | ||
Frühere [2017/07] | LT | 06.07.2016 | |
BE | 31.08.2016 | ||
Frühere [2017/03] | BE | 31.08.2016 | Angeführt in | Internationale Recherche | [I]US2004232220 (BEENAU BLAYN W [US], et al); | [A]EP1928099 (NEC CORP [JP]); | [A]EP2034705 (NEC CORP [JP]); | [A]FR2921786 (SMART CARD LAB INC [KR]); | [A]FR2942365 (ST MICROELECTRONICS ROUSSET [FR]); |